珠海市九洲邮轮有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
珠海市九洲邮轮有限公司
主营产品
澳门环岛游 , 婚庆会议包船 , 游艇海上休闲游
经营范围
珠海市内水路旅客运输(含水上观光游)业务(有效期至2017年9月19日);码头及其他港口设施服务;港口旅客运输服务(许可证有效期至2013年12月29日);停车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
营业执照
91440400719243396K
核准日期
2015-09-24 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
李洪炎
成立时间
1999年10月13日
职员人数
25人
注册资本
500 (万元)
公司官网
http://jzyoulun.com
所属分类
其他商务服务公司
九洲邮轮的股东
股东名字
出资比例
出资额
珠海高速客轮有限公司
2000万
九洲邮轮的管理人员
名字
职务
吴晓映
监事
陈培
董事兼总经理
李洪炎
董事长
毕云龙
董事
王家新
董事
唐劲
董事
珠海市九洲邮轮有限公司,办公室地址位于幸福之城珠海,珠海市香洲区南湾南路3002号湾仔旅游码头,我公司主要提供珠海市内水路旅客运输业务;码头及其他港口设施服务;港口旅客运输服务;停车服务。〓,
九洲邮轮的工商变更记录
高级管理人员备案
姜笑然(董事) 熊胜龙(董事) 张拾(董事) 刘智敏(董事) 李建彬(总经理,董事长) 徐如亮(监事) [新增]
姜笑然(董事) 刘智敏(董事) 熊胜龙(董事) 张拾(董事) 李建彬(总经理,董事长) 史奕(监事) [退出]
2021-06-24
章程备案
珠海市九洲邮轮有限公司章程2021-05-27;
珠海市九州邮轮有限公司章程2018-08-01;
2021-05-27
法定代表人
李建彬
-
2021-02-24
高级管理人员备案
姜笑然(董事) [新增] 刘智敏(董事) [新增] 熊胜龙(董事) [新增] 张拾(董事) [新增] 李建彬(总经理,董事长) [新增] 史奕(监事)
雷伟(董事) [退出] 梁宁(副董事长) [退出] 王家新(董事) [退出] 史奕(监事) 唐劲(董事) [退出] 陈培(董事长,总经理) [退出]
2021-02-24
法定代表人变更
李建彬
陈培
2021-02-24
高级管理人员备案
雷伟(董事) [新增] 梁宁(副董事长) [新增] 王家新(董事) 史奕(监事) 唐劲(董事) 陈培(董事长,总经理)
王伟明(董事) [退出] 邝粗(董事) [退出] 唐劲(董事) 王家新(董事) 陈培(董事长,总经理) 史奕(监事) 陈培(董事长)
2020-01-16
营业期限
-
-
2019-10-25
驻在期限变更
-
2029-10-12
2019-10-25
经营范围变更
珠海市内水路运输(含水上观光)业务;码头及其他港口设施服务;港口旅客运输服务;停车服务。
珠海市内水路旅客运输(含水上观光游)业务(有效期至2017年9月19日);码头及其他港口设施服务;港口旅客运输服务(许可证有效期至2013年12月29日);停车服务。
2019-10-25
高级管理人员备案
史奕,监事 陈培,董事长兼总经理 王家新,董事 唐劲,董事 王伟明,董事 邝粗,董事
史奕,监事 陈培,董事长兼总经理 王家新,董事 唐劲,董事 李洪炎,董事 王伟明,董事
2019-10-25
高级管理人员备案
史奕,监事 陈培,董事长兼总经理 王家新,董事 唐劲,董事 李洪炎,董事 王伟明,董事
史奕,监事 陈培,董事长兼总经理 毕云龙,董事 王家新,董事 唐劲,董事 李洪炎,董事
2018-09-10
章程修正案备案
珠海市九州邮轮有限公司章程2018-08-01
珠海市九洲邮轮有限公司章程2016-12-23
2018-08-16
高级管理人员备案
史奕,监事 陈培,董事长兼总经理 毕云龙,董事 王家新,董事 唐劲,董事 李洪炎,董事
史奕,监事 陈培,董事兼总经理 李洪炎,董事长 毕云龙,董事 王家新,董事 唐劲,董事
2018-08-16
法定代表人
陈培
李洪炎
2018-08-16
高级管理人员备案
陈培,董事兼总经理 李洪炎,董事长 毕云龙,董事 王家新,董事 唐劲,董事 史奕,监事
吴晓映,监事 陈培,董事兼总经理 李洪炎,董事长 毕云龙,董事 王家新,董事 唐劲,董事
2017-06-20
章程修正案备案
珠海市九洲邮轮有限公司章程2016-12-23
珠海市九洲邮轮有限公司章程2015-12-25
2016-12-28
章程修正案备案
珠海市九洲邮轮有限公司章程2015-12-25
-
2015-12-29
高级管理人员备案
吴晓映,监事 陈培,董事兼总经理 李洪炎,董事长 王家新,董事 唐劲,董事 毕云龙,董事
吴晓映,监事 张子集,董事 陈培,总经理 李洪炎,董事长 金涛,董事 王家新,董事 唐劲,董事
2015-12-03
股东备案
吴晓映,监事; 陈培,董事兼总经理; 李洪炎,董事长; 王家新,董事; 唐劲,董事; 毕云龙,董事 [新增]
吴晓映,监事; 张子集,董事; [退出] 陈培,总经理; 李洪炎,董事长; 金涛,董事; [退出] 王家新,董事; 唐劲,董事
2015-12-03
高级管理人员备案
吴晓映,监事 张子集,董事 李洪炎,董事长 金涛,董事 王家新,董事 唐劲,董事 陈培,总经理
吴晓映,监事 张子集,董事 陈培,副总经理 李洪炎,董事兼总经理 金涛,董事长 王家新,董事 唐劲,董事
2015-09-24
股东备案
吴晓映,监事; 张子集,董事; 李洪炎,董事长; 金涛,董事; 王家新,董事; 唐劲,董事; 陈培,总经理
吴晓映,监事; 张子集,董事; 陈培,副总经理; 李洪炎,董事兼总经理; 金涛,董事长; 王家新,董事; 唐劲,董事
2015-09-24
法定代表人
李洪炎
金涛
2015-09-24
股东备案
吴晓映,监事; 张子集,董事; 陈培,副总经理; 金涛,董事长; 王家新,董事; 唐劲,董事; 李洪炎,董事兼总经理
吴晓映,监事; 张子集,董事; 陈培,董事; 李洪炎,董事; 金涛,董事长; 王家新,董事; 唐劲,董事
2015-09-23
住所变更
珠海市湾仔华美路2号华声工业园食堂一楼伙房
-
2015-05-21
企业类型变更
1152
1140
2013-11-21
章程备案
章程2013-08-15
-
2013-11-21
法定代表人变更
金涛
顾增才
2012-11-05
经营范围变更
珠海市内水路旅客运输(含水上观光游)业务(有效期至2017年9月19日);码头及其他港口设施服务;港口旅客运输服务(许可证有效期至2013年12月29日);停车服务。
珠海市水域内从事海上观光业务、市内内河旅客运输(有效期至2015年4月20日);码头及其他港口设施服务、港口旅客运输服务(许可证有效期至2013年12月29日);停车服务。
2012-11-05
经营范围变更
珠海市水域内从事海上观光业务、市内内河旅客运输(有效期至2015年4月20日);码头及其他港口设施服务、港口旅客运输服务(许可证有效期至2013年12月29日);停车服务。
珠海市水域内从事海上观光业务(有效期至2015年4月20日);市内内河旅客运输;停车服务。
2012-07-03
法定代表人变更
顾增才
朱永宏
2012-07-03
经营范围变更
珠海市水域内从事海上观光业务(有效期至2015年4月20日);市内内河旅客运输;停车服务。
珠海市水域内从事海上观光业务(有效期至2010年4月6日);市内内河旅客运输;停车服务。
2010-08-12
法定代表人变更
朱永宏
唐银娟
2010-02-02
经营范围变更
珠海市水域内从事海上观光业务(有效期至2010年4月6日);市内内河旅客运输;停车服务。
珠海市水域内从事海上观光业务(有效期至2010年4月6日);市内内河旅客运输。
2008-01-30
经营范围变更
珠海市水域内从事海上观光业务(有效期至2010年4月6日);市内内河旅客运输。
珠海市水域内从事海上观光业务(有效期至2008年9月30日);市内内河旅客运输。
2006-06-27
简称
九洲邮轮
联系电话
0756-8826288
经理
庄伟雄
经理手机
+86-15811661069
电子邮件
469569192@qq.com
QQ咨询
469569192
顺企采购
请卖家联系我
邮政编码
519015
传真号码
0756-8826277
公司地址
珠海市香洲区南湾南路3002号湾仔旅游码头
珠海黄页
»
珠海商务服务公司
»
珠海其他商务服务公司