武汉市青莲饮食服务有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
武汉市青莲饮食服务有限公司
主营产品
中式餐饮服务
经营范围
餐饮管理服务(不含餐饮);房地产开发;商品房销售;存量房的居间、房地产咨询及代理活动;物业管理服务。(国家有专项审批的凭许可证经营)
营业执照
91420102751810258E
经营状态
在业
法人代表
王国文
成立时间
2003年07月29日
职员人数
未公开
注册资本
60 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
餐厅酒楼黄页
青莲饮食服务的股东
股东名字
出资比例
出资额
武汉市江岸区房地产公司
1060
青莲饮食服务的管理人员
名字
职务
王国文
执行董事兼总经理
李明
监事
武汉市青莲饮食服务有限公司,办公室地址位于世界各大城市中人均拥有淡水量最多的城市--武汉,江岸区中山大道975号华清园4号楼5层1室,我公司主要提供餐饮管理服务;房地产开发;商品房销售;存量房的居间、房地产咨询及代理活动;物业管理服务。,
青莲饮食服务的工商变更记录
经营范围变更
餐饮管理服务(不含餐饮);房地产开发;商品房销售;存量房的居间、房地产咨询及代理活动;物业管理服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
餐饮管理服务(不含餐饮);房地产开发;商品房销售;存量房的居间、房地产咨询及代理活动;物业管理服务。(国家有专项审批的凭许可证经营)
2019-09-29
高级管理人员备案
王国文(执行董事) [新增] 李明(监事) 宋卫平(经理) [新增]
王国文(执行董事兼总经理) [退出] 李明(监事)
2019-09-29
负责人变更
宋卫平
王国文
2019-09-29
章程备案
-
-
2019-09-29
投资人变更
王国文(执行董事/总经理); [新增] 李明(监事);
曾宪明(执行董事/总经理); [退出] 李明(监事);
2015-12-03
高级管理人员备案变更
王国文(执行董事/总经理) [新增] 李明(监事)
曾宪明(执行董事/总经理) [退出] 李明(监事)
2015-12-03
负责人变更变更
王国文
曾宪明
2015-12-03
期限变更
自:2003-07-29 至:2023-07-27
自:2003-07-29 至:2013-07-28
2013-05-14
负责人变更
曾宪明
余晓毅
2013-04-01
负责人变更
余晓毅
刘生桥
2011-12-29
负责人变更
刘生桥
许加鸿
2010-03-16
实收资本变更
1060.0( + 1666.66667% )
60.0
2008-01-22
注册资本变更
1060.0( + 1666.66667% )
60.0
2008-01-22
地址变更
江岸区中山大道975号华清园4号楼5层1室
江岸区香港路151号
2008-01-22
经营范围变更
餐饮管理服务(不含餐饮);房地产开发;商品房销售;存量房的居间、房地产咨询及代理活动;物业管理服务。(国家有专项审批的凭许可证经营)
中式餐饮(有效期至2010年10月11日)。
2008-01-22
投资人变更
无
无
2007-12-19
负责人变更
许加鸿
陈义平
2007-12-19
市场主体类型变更
9230:有限责任公司
9231:有限责任公司(自然人独资)
2007-12-19
投资人变更
陈义平:(%):*:(%):*);
陈义平:(%):*:(%):*);
2007-12-19
经营范围变更
中式餐饮(有效期至2010年10月11日)。
中式餐饮服务(有效期至2006年10月11日)。
2007-07-02
投资人变更
陈义平:(%):*:(%):*); 李明:(%):*:(%):*);
陈义平:(%):*:(%):*); 李明:(%):*:(%):*);
2007-07-02
市场主体类型变更
9231:有限责任公司(自然人独资)
9230:有限责任公司
2007-07-02
经营范围变更
中式餐饮服务(有效期至2006年10月11日)。
中式餐饮服务。
2006-03-23
地址变更
江岸区香港路151号
江汉区新华下路特5号
2004-10-10
简称
青莲饮食服务
联系电话
027-82814419
联系人
未提供
手机号码
未提供
电子邮件
2996418820@qq.com
QQ咨询
2996418820
顺企采购
请卖家联系我
邮政编码
430015
公司地址
江岸区中山大道975号华清园4号楼5层1室
武汉黄页
»
武汉住宿和餐饮业黄页
»
武汉餐饮业黄页
»
武汉餐厅酒楼黄页