丘比克(天津)转印有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
简介
基本资料
变更记录
丘比克(天津)转印有限公司,是日本丘比克为了开发CubicPrinting技术在中国的事业,由丘比克家族的5个成员合资建立的。丘比克家族成员中的上海华伟曲面印刷有限公司和广东省的光泽汽车饰件有限公司,在中国的中部和南部地区受到了广大客户的长期惠顾;丘比克(天津)转印有限公司将在中国的北部地区竭诚为广大客户服务。
法人名称
丘比克(天津)转印有限公司
主营产品
开发 , 生产 , 销售汽车内外饰件 , 电子 , 电器 , 建材 , 日用品有关配件 , 从事上述产品配件的表面处理 , 涂装 , 组装业务。
经营范围
开发、生产、销售汽车内外饰件,电子、电器、建材、日用品有关配件,金属工具、注塑产品,从事上述产品配件的表面处理、涂装、组装业务及相关技术服务;树脂材料及制品批发、进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的商品,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
营业执照
911202227491145602
核准日期
2016-02-03 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
中野裕志
成立时间
2003年05月19日
职员人数
50人
注册资本
660万美元 (万元)
公司官网
http://
所属分类
装饰公司装饰设计公司黄页
丘比克的股东
股东名字
出资比例
出资额
TAICA CORPORATION(日本)
255万美元
TRINITY工业株式会社(日本)
46.5万美元
CUBIC KOREA INC.(韩国)
45万美元
丘比克的管理人员
名字
职务
李承容
董事
中野裕志
董事长
森和文
董事
余泽民
董事
小林信夫
董事
铃木大登
董事
郑文涌
董事
丘比克的工商变更记录
法定代表人
饭塚康弘;
森和文;
2019-08-21
外商投资企业董事 监事 经理人员信息
姓名:饭塚康弘;任职起始日期:2019-08-21;任职截止日期:2022-08-20;;
姓名:森和文;任职起始日期:2017-09-22;任职截止日期:2020-09-21;;
2019-08-21
外商投资企业法定代表人信息
姓名:饭塚康弘;任职截止日期:2022-08-20;任职起始日期:2019-08-21;;
姓名:森和文;任职截止日期:2020-09-21;任职起始日期:2017-09-22;;
2019-08-21
负责人变更
姓名:饭塚康弘; [新增]
姓名:森和文; [退出]
2019-08-21
负责人变更
饭塚康弘;
森和文;
2019-08-21
外商投资企业董事 监事 经理人员信息
姓名:鱼屋将;任职起始日期:2019-03-08;任职截止日期:2022-03-07;;
姓名:望月一赖;任职起始日期:2018-05-03;任职截止日期:2021-05-02;;
2019-04-03
外商投资企业董事 监事 经理人员信息
小田康弘;
空;
2018-05-04
外商投资企业董事 监事 经理人员信息
;
;
2018-05-04
外商投资企业董事 监事 经理人员信息
姓名:望月一赖;任职起始日期:2018-05-03;任职截止日期:2021-05-02;;
姓名:小林信夫;任职起始日期:2015-08-03;任职截止日期:空;;
2018-05-04
外商投资企业董事 监事 经理人员信息
青木徹;
空;
2018-05-04
期限变更
2033-05-18;
2018-05-18;
2018-05-04
外商投资企业董事 监事 经理人员信息
小田康弘;
空;
2017-12-28
外商投资企业董事 监事 经理人员信息
委派方:TRINITY工业株式会社(日本);任职起始日期:2017-09-22;任职截止日期:2020-09-21;法定代表人标志:是;;
委派方:空;任职起始日期:2008-11-07;任职截止日期:2011-11-06;法定代表人标志:否;;
2017-12-28
外商投资企业法定代表人信息
姓名:森和文;任职截止日期:2020-09-21;任职起始日期:2017-09-22;;
姓名:中野裕志;任职截止日期:2016-12-19;任职起始日期:2013-12-20;;
2017-12-28
法定代表人
森和文;
中野裕志;
2017-12-28
外商投资企业董事 监事 经理人员信息
是否是投资方委派:空;植物产生方式:空;委派方:空;姓名:空;国籍:空;任职起始日期:空;证件名称:空;法定代表人标志:空;;
是否是投资方委派:1;植物产生方式:委派;委派方:TRINITY工业株式会社(日本);姓名:中野裕志;国籍:日本;任职起始日期:2013-12-20;证件名称:护照;法定代表人标志:是;;
2017-12-28
负责人变更
森和文;
中野裕志;
2017-12-28
负责人变更
姓名:森和文; [新增]
姓名:中野裕志; [退出]
2017-12-28
外商投资企业董事 监事 经理人员信息
姓名:郑文涌;国籍:中 国;任职起始日期:2016-02-02;证件名称:身份证;任职截止日期:空;;
姓名:何俊生;国籍:中国香港;任职起始日期:2012-06-12;证件名称:其他;任职截止日期:2015-06-11;;
2016-02-03
外商投资企业董事 监事 经理人员信息
姓名:小林信夫;任职起始日期:2015-08-03;任职截止日期:空;;
姓名:渡边清;任职起始日期:2011-09-17;任职截止日期:2017-09-18;;
2015-08-03
经营范围
开发、生产、销售汽车内外饰件,电子、电器、建材、日用品有关配件,金属工具、注塑产品,从事上述产品配件的表面处理、涂装、组装业务及相关技术服务;树脂材料及制品批发、进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的商品,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
开发、生产、销售汽车内外饰件,电子、电器、建材、日用品有关配件,金属工具、注塑产品,从事上述产品配件的表面处理、涂装、组装业务及相关技术服务
2014-07-28
一般经营项目
开发、生产、销售汽车内外饰件,电子、电器、建材、日用品有关配件,金属工具、注塑产品;树脂材料及制品批发、进出口
开发、生产、销售汽车内外饰件,电子、电器、建材、日用品有关配件,金属工具、注塑产品
2014-07-28
经营范围
开发、生产、销售汽车内外饰件,电子、电器、建材、日用品有关配件,金属工具、注塑产品,从事上述产品配件的表面处理、涂装、组装业务及相关技术服务;树脂材料及制品批发、进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的商品,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
开发、生产、销售汽车内外饰件,电子、电器、建材、日用品有关配件,金属工具、注塑产品,从事上述产品配件的表面处理、涂装、组装业务及相关技术服务***
2014-07-28
外商投资企业董事 监事 经理人员信息
委派方:TRINITY工业株式会社(日本);姓名:中野裕志;任职起始日期:2013-12-20;任职截止日期:空;
委派方:空;姓名:新里次久;任职起始日期:2008-11-07;任职截止日期:2011-11-06;
2014-01-15
法定代表人
中野裕志
新里次久
2014-01-15
外商投资企业法定代表人信息
姓名:中野裕志;任聘单位:TRINITY工业株式会社;任职截止日期:2016-12-19;任职起始日期:2013-12-20;
姓名:新里次久;任聘单位:空;任职截止日期:2011-11-06;任职起始日期:2008-11-07;
2014-01-15
外商投资企业董事 监事 经理人员信息
姓名:李承容;任职起始日期:2013-04-17;任职截止日期:2016-04-16;
姓名:李重卓;任职起始日期:2003-05-19;任职截止日期:2007-05-19;
2013-04-17
投资总额折美元
1181.0( + 0.85397% )
1171.0
2012-07-05
投资总额
1181.0
1171.0
2012-07-05
投资总额折美元
1181.0
1171.0
2012-07-05
外商投资企业董事 监事 经理人员信息
姓名:何俊生;任职起始日期:2012-06-12;任职截止日期:2015-06-11;
姓名:陈国伟;任职起始日期:2003-05-19;任职截止日期:2007-05-19;
2012-06-05
属地监管工商所
空
武清外资工商所
2012-06-05
外商投资企业董事 监事 经理人员信息
姓名:铃木大登;任职起始日期:2011-06-24;任职截止日期:2014-06-23;
姓名:久留一德;任职起始日期:2010-05-28;任职截止日期:2013-05-27;
2011-06-24
外商投资企业董事 监事 经理人员信息
姓名:久留一德;任职起始日期:2010-05-28;证件名称:护照;任职截止日期:2013-05-27;
姓名:望月一赖;任职起始日期:2008-07-24;证件名称:其他;任职截止日期:2011-07-23;
2010-05-28
简称
丘比克
联系电话
+86-13671983729
经理
若林昭
手机号码
未提供
电子邮件
zylin@cubic-tianjin.com.cn
顺企采购
请卖家联系我
邮政编码
301700
公司地址
天津新技术产业园区武清开发区
天津黄页
»
天津建筑业黄页
»
天津装饰公司装饰设计公司黄页