深圳市亚森文化实业有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
深圳市亚森文化实业有限公司
主营产品
文化用品的销售 , 国内商业 , 物资供销业 , 兴办实业。
经营范围
文化用品的销售;国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);兴办实业(具体项目另行申报)。
营业执照
440307104989128
核准日期
2016-06-22 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
陈坤明
成立时间
2003年08月01日
职员人数
未公开
注册资本
1060万元人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
渔业黄页
亚森文化的股东
股东名字
出资比例
出资额
深圳市金瑞铭实业有限公司
954
深圳市琳珠投资控股(集团)有限公司
106
亚森文化的管理人员
名字
职务
杜春辉
监事
陈坤明
执行(常务)董事
陈坤明
总经理
深圳市亚森文化实业有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区龙岗街道平南社区建新路38号620,我公司主要提供文化用品的销售;国内商业、物资供销业;兴办实业。,
亚森文化的工商变更记录
总经理
何卓(执行董事), [新增] 何卓(总经理) [新增]
喻蒙(总经理), [退出] 喻蒙(执行董事) [退出]
2022-04-19
董事长或执行董事成员
何卓(执行董事), [新增] 何卓(总经理) [新增]
喻蒙(总经理), [退出] 喻蒙(执行董事) [退出]
2022-04-19
指定联系人
何卓
喻蒙
2022-04-19
成员
何卓(执行董事),何卓(总经理)
喻蒙(总经理),喻蒙(执行董事)
2022-04-19
负责人
何卓
喻蒙
2022-04-19
市场主体类型
有限责任公司
有限责任公司(法人独资)
2021-10-14
成员
喻蒙(总经理),喻蒙(执行董事)
陈坤明(执行董事),陈坤明(总经理)
2021-10-14
股权和公证书
-
-
2021-10-14
负责人
喻蒙
陈坤明
2021-10-14
市场主体类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2021-10-14
董事长或执行董事成员
喻蒙(总经理), [新增] 喻蒙(执行董事) [新增]
陈坤明(执行董事), [退出] 陈坤明(总经理) [退出]
2021-10-14
指定联系人
喻蒙
陈斯纳
2021-10-14
投资人
深圳市琳珠投资控股(集团)有限公司 106.0(万元)10.00%深圳市金瑞铭实业有限公司 954.0(万元)90.00%
深圳市琳珠投资控股(集团)有限公司 1060.0(万元)100.00%
2021-10-14
总经理
喻蒙(总经理), [新增] 喻蒙(执行董事) [新增]
陈坤明(执行董事), [退出] 陈坤明(总经理) [退出]
2021-10-14
章程或章程修正案通过日期
2021-10-08
2014-04-01
2021-10-14
升级换照
-
-
2021-10-14
统一社会信用代码
*****Q
-
2016-06-22
其他事项备案
一照一码换照
一照一码换照
2016-06-22
其他事项备案
*****Q
-
2016-06-22
一照一码换照
-
-
2016-06-22
一照一码换照
2016-06-22
一照一码升级
2016-06-22
指定联系人
姓名: 电话: 邮箱:
姓名: 电话: 邮箱:
2014-04-01
住所
深圳市龙岗区龙岗街道平南社区建新路38号620
深圳市龙岗区中心城行政路8号工商大厦12楼(办公地址)
2014-04-01
其他事项备案
工商联络员:陈斯纳;
-
2014-04-01
指定联系人
陈斯纳
-
2014-04-01
指定联系人
姓名: 电话: 邮箱:
姓名: 电话: 邮箱:
2014-04-01
成员
陈坤明(总经理),杜春辉(监事),陈坤明(执行董事)
徐红(执行董事),徐红(总经理),陶丁文(监事)
2014-03-20
负责人
陈坤明
徐红
2014-03-20
其他事项备案
股东名称:深圳市琳珠投资控股(集团)有限公司、出资额:1060.000000、出资比例:100.000000;
股东名称:深圳市华富溢投资有限公司、出资额:1060.000000、出资比例:100.000000;
2014-03-20
负责人变更
法定代表人:陈坤明; 董事长:陈坤明; 总经理:陈坤明; 监事:杜春辉;
监事:陶丁文; 法定代表人:徐红; 总经理:徐红; 董事长:徐红;
2014-03-20
高级管理人员备案
监事:杜春辉 [新增] 执行董事:陈坤明 [新增] 总经理:陈坤明 [新增]
执行董事:徐红 [退出] 总经理:徐红 [退出] 监事:陶丁文 [退出]
2014-03-20
董事长或执行董事成员
陈坤明(执行董事) [新增]
徐红(执行董事) [退出]
2014-03-20
监事信息
杜春辉(监事) [新增]
陶丁文(监事) [退出]
2014-03-20
高管人员
陈坤明(总经理) [新增]
徐红(总经理) [退出]
2014-03-20
股权
深圳市琳珠投资控股(集团)有限公司 1060.0000(万元) 100.0000% [新增]
深圳市华富溢投资有限公司 1060.0000(万元) 100.0000% [退出]
2014-03-20
监事成员
杜春辉(监事) [新增] 陈坤明(执行(常务)董事) [新增] 陈坤明(总经理) [新增]
徐红(总经理) [退出] 陶丁文(监事) [退出] 徐红(执行(常务)董事) [退出]
2014-03-20
高管人员
杜春辉(监事) [新增] 陈坤明(执行(常务)董事) [新增] 陈坤明(总经理) [新增]
徐红(总经理) [退出] 陶丁文(监事) [退出] 徐红(执行(常务)董事) [退出]
2014-03-20
法定代表人
陈坤明
徐红
2014-03-20
董事成员
杜春辉(监事) [新增] 陈坤明(执行(常务)董事) [新增] 陈坤明(总经理) [新增]
徐红(总经理) [退出] 陶丁文(监事) [退出] 徐红(执行(常务)董事) [退出]
2014-03-20
董事成员
杜春辉(监事) 陈坤明(执行(常务)董事) 陈坤明(总经理)
徐红(总经理) 陶丁文(监事) 徐红(执行(常务)董事)
2014-03-20
高管人员
杜春辉(监事) 陈坤明(执行(常务)董事) 陈坤明(总经理)
徐红(总经理) 陶丁文(监事) 徐红(执行(常务)董事)
2014-03-20
监事成员
杜春辉(监事) 陈坤明(执行(常务)董事) 陈坤明(总经理)
徐红(总经理) 陶丁文(监事) 徐红(执行(常务)董事)
2014-03-20
股权
深圳市琳珠投资控股(集团)有限公司 1060.0000(万元) 100.0000%
深圳市华富溢投资有限公司 1060.0000(万元) 100.0000%
2014-03-20
其他事项备案
-
-
2013-08-21
期限变更
2003-08-01,2023-08-01
2003-08-01,2013-08-01
2013-08-21
期限
自2003-08-01至2023-08-01
自2003-08-01至2013-08-01
2013-08-21
期限变更
从2003-08-01至2023-08-01
从2003-08-01至2013-08-01
2013-08-21
其他事项备案
-
-
2010-11-18
高级管理人员备案
-
-
2010-11-18
负责人变更
-
-
2010-11-18
股权
深圳市华富溢投资有限公司 1060.0(万元)100.00% [新增]
北京大华伟业酒店管理有限公司 1060.0(万元)100.00% [退出]
2010-11-18
成员
徐红(执行董事),徐红(总经理),陶丁文(监事)
黄磊(总经理),黄磊(执行董事),古文婷(监事)
2010-11-18
负责人
徐红
黄磊
2010-11-18
章程备案
-
-
2010-11-18
高管人员
徐红(总经理) [新增]
黄磊(总经理) [退出]
2010-11-18
监事信息
陶丁文(监事) [新增]
古文婷(监事) [退出]
2010-11-18
董事长或执行董事成员
徐红(执行董事) [新增]
黄磊(执行董事) [退出]
2010-11-18
负责人变更
-
-
2010-10-15
其他事项备案
*****
*****27
2010-10-15
高级管理人员备案
-
-
2010-10-15
成员
黄磊(总经理),黄磊(执行董事),古文婷(监事)
李学源(监事),陈志光(总经理),杨秀丽(执行董事)
2010-10-15
投资人
北京大华伟业酒店管理有限公司 1060.0(万元)100.00%
陈志光 954.0(万元)90.00% 李学源 106.0(万元)10.00%
2010-10-15
负责人
黄磊
杨秀丽
2010-10-15
高管人员
黄磊(总经理) [新增]
陈志光(总经理) [退出]
2010-10-15
监事信息
古文婷(监事) [新增]
李学源(监事) [退出]
2010-10-15
章程备案
-
-
2010-10-15
注册号/注册号升级
*****
*****27
2010-10-15
投资人变更
名称:北京大华伟业酒店管理有限公司,出资额:1060,出资比例:100 [新增]
名称:陈志光,出资额:954,出资比例:90 [退出] 名称:李学源,出资额:106,出资比例:10 [退出]
2010-10-15
董事长或执行董事成员
黄磊(执行董事) [新增]
杨秀丽(执行董事) [退出]
2010-10-15
负责人变更
-
-
2003-12-15
高级管理人员备案
-
-
2003-12-15
实收资本
1060( + 960% )
100
2003-12-15
注册资本
1060( + 960% )
100
2003-12-15
成员
李学源(监事),陈志光(总经理),杨秀丽(执行董事)
陈志光(总经理),陈志光(执行董事),李学源(监事)
2003-12-15
投资人
陈志光 954.0(万元)90.00% 李学源 106.0(万元)10.00%
陈志光 50.0(万元)50.00% 李学源 50.0(万元)50.00%
2003-12-15
负责人
杨秀丽
陈志光
2003-12-15
董事长或执行董事成员
杨秀丽(执行董事) [新增]
陈志光(执行董事) [退出]
2003-12-15
投资人变更
名称:陈志光,出资额:954( + 1808% ),出资比例:90 名称:李学源,出资额:106( + 112% ),出资比例:10
名称:陈志光,出资额:50,出资比例:50 名称:李学源,出资额:50,出资比例:50
2003-12-15
注册资本变更
1060( + 960% )
100
2003-12-15
简称
亚森文化
联系电话
0755-84813337
经理
陈志光
手机号码
未提供
电子邮件
295215035@qq.com
QQ咨询
295215035
顺企采购
请卖家联系我
邮政编码
518172
公司地址
深圳市龙岗区龙岗街道平南社区建新路38号620
深圳黄页
»
深圳农、林、牧、渔业黄页
»
深圳渔业黄页