港艺精密五金模具(深圳)有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
简介
基本资料
变更记录
本公司主要经营电子,五金,数码器材,个人电脑,电子,家电,数码器材,个人电脑等。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾!
法人名称
港艺精密五金模具(深圳)有限公司
主营产品
电子 , 家电 , 数码器材 , 个人电脑 , 电子 , 五金 , 数码器材 , 个人电脑
经营范围
五金塑料模具的设计和制作、五金制品的生产,销售自产产品(不含电镀工艺)。产品75%外销。
营业执照
440307503276997
核准日期
2015-12-10 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
吴生雄
成立时间
1995年07月18日
职员人数
500人
注册资本
1178万元人民币 (万元)
公司官网
http://www.kongngai-
所属分类
其他IC公司
股东
股东名字
出资比例
出资额
港艺精密五金模具(香港)制品厂
1178
管理人员
名字
职务
吴二妹
监事
方慰祖
董事长
蔡燕云
副董事长
方慰忠
董事
方慰祖
总经理
方慰忠
副总经理
工商变更记录
负责人
吴生雄
吴生雄
2020-08-06
成员
吴生雄
吴生雄
2020-08-06
成员
吴生雄(执行董事),吴生雄(总经理)
吴生雄(总经理),吴生雄(执行董事)
2020-08-06
升级换照
-
-
2020-08-06
总经理
吴生雄(执行董事), 吴生雄(总经理)
吴生雄(总经理), 吴生雄(执行董事)
2020-08-06
董事长或执行董事成员
吴生雄(执行董事), 吴生雄(总经理)
吴生雄(总经理), 吴生雄(执行董事)
2020-08-06
负责人变更
法定代表人:吴生雄;董事长:吴生雄;总经理:吴生雄;
法定代表人:吴生雄;董事长:吴生雄;总经理:吴生雄;
2019-01-29
高级管理人员备案
执行董事:吴生雄;总经理:吴生雄;
总经理:吴生雄;执行董事:吴生雄;
2019-01-29
成员
吴生雄
吴生雄
2019-01-29
成员
吴生雄(总经理),吴生雄(执行董事)
吴生雄(总经理),吴生雄(执行董事)
2019-01-29
负责人
吴生雄
吴生雄
2019-01-29
高级管理人员备案
执行董事:吴生雄 总经理:吴生雄
总经理:吴生雄 执行董事:吴生雄
2019-01-29
负责人变更
法定代表人:吴生雄; 董事长:吴生雄; 总经理:吴生雄;
法定代表人:吴生雄; 董事长:吴生雄; 总经理:吴生雄;
2019-01-29
高级管理人员备案
总经理:吴生雄;执行董事:吴生雄;
副董事长:蔡燕云;总经理:方慰祖;副总经理:方慰忠;董事长:吴生雄;董事:方慰忠;
2018-06-20
成员
吴生雄(总经理),吴生雄(执行董事)
蔡燕云(副董事长),方慰祖(总经理),方慰忠(副总经理),吴生雄(董事长),方慰忠(董事)
2018-06-20
其他事项备案
总经理:吴生雄;董事长:吴生雄;法律文书送达人:吴生雄;
法律文书送达人:;总经理:方慰祖;总经理:方慰忠;董事长:吴生雄;其他:方慰忠;其他:蔡燕云;
2018-06-20
高级管理人员备案
总经理:吴生雄 [新增] 执行董事:吴生雄
副董事长:蔡燕云 [退出] 总经理:方慰祖 [退出] 副总经理:方慰忠 [退出] 董事长:吴生雄 董事:方慰忠 [退出]
2018-06-20
其他董事信息
-
蔡燕云(副董事长) 方慰忠(董事)
2018-06-20
董事长或执行董事成员
吴生雄(执行董事)
吴生雄(董事长)
2018-06-20
总经理
吴生雄(总经理) [新增]
方慰忠(副总经理) [退出] 方慰祖(总经理) [退出]
2018-06-20
章程备案
-
-
2018-06-20
高级管理人员备案
董事长:吴生雄;
董事长:方慰祖;
2018-01-03
负责人变更
法定代表人:吴生雄;董事长:吴生雄;
法定代表人:吴生雄;董事长:方慰祖;
2018-01-03
成员
吴生雄
吴生雄
2018-01-03
成员
吴生雄(董事长)
方慰祖(董事长)
2018-01-03
负责人
吴生雄
吴生雄
2018-01-03
负责人变更
法定代表人:吴生雄; 董事长:吴生雄;
法定代表人:吴生雄; 董事长:方慰祖;
2018-01-03
高级管理人员备案
董事长:吴生雄 [新增]
董事长:方慰祖 [退出]
2018-01-03
董事长或执行董事成员
吴生雄(董事长) [新增]
方慰祖(董事长) [退出]
2018-01-03
董事长或执行董事成员
吴胜雄(董事长) [新增]
方慰祖(董事长) [退出]
2018-01-03
地址变更
深圳市龙岗区平湖辅城坳工业区富源路10号
深圳市龙岗区平湖镇辅城坳新村工业区A68栋
2015-12-10
指定联系人
深圳市龙岗区贸易工业局文件 《建设项目环境影响审查批复》
深圳市龙岗区贸易工业局文件
2015-12-10
统一社会信用代码
*****2XH
-
2015-12-10
其他事项备案
审批文件名称:深圳市龙岗区贸易工业局文件、审批文件号:深贸工资龙复2009-103号;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无;
审批文件名称:深圳市龙岗区贸易工业局文件、审批文件号:深贸工资龙复2009-103号;
2015-12-10
其他事项备案
工商联络员:黄玉珍;
工商联络员:陈煜鑫;
2015-12-10
其他事项备案
*****2XH
-
2015-12-10
审批项目
深圳市龙岗区贸易工业局文件《建设项目环境影响审查批复》
深圳市龙岗区贸易工业局文件
2015-12-10
指定联系人
黄玉珍
陈煜鑫
2015-12-10
住所
深圳市龙岗区平湖辅城坳工业区富源路10号
深圳市龙岗区平湖镇辅城坳新村工业区A68栋
2015-12-10
一照一码升级
-
-
2015-12-10
指定联系人
姓名: 电话: 邮箱:
姓名: 电话: 邮箱:
2015-12-10
审批项目
深圳市龙岗区贸易工业局文件 深贸工资龙复2009-103号 《建设项目环境影响审查批复》 无
深圳市龙岗区贸易工业局文件 深贸工资龙复2009-103号
2015-12-10
审批项目
深圳市龙岗区贸易工业局文件 深贸工资龙复2009-103号 《建设项目环境影响审查批复》 无
深圳市龙岗区贸易工业局文件 深贸工资龙复2009-103号
2015-12-10
指定联系人
姓名: 电话: 邮箱:
姓名: 电话: 邮箱:
2015-12-10
一照一码升级
2015-12-10
地址变更
深圳市龙岗区平湖辅城坳工业区富源路10号
深圳市龙岗区平湖镇辅城坳新村工业区A68栋
2015-12-09
其他事项备案
*****2XH
-
2015-12-09
章程备案
-
-
2014-07-10
法定代表人
吴生雄
方慰祖
2014-07-10
负责人变更
法定代表人:吴生雄;
法定代表人:方慰祖;
2014-07-10
期限变更
1995-07-18,2035-07-18
1995-07-18,2015-07-18
2014-07-10
期限
从1995-07-18至2035-07-18
从1995-07-18至2015-07-18
2014-07-10
经营期限
自1995-07-18至2035-07-18
自1995-07-18至2015-07-18
2014-07-10
期限
自1995-07-18至2035-07-18
自1995-07-18至2015-07-18
2014-07-10
负责人
吴生雄
方慰祖
2014-07-10
章程备案
章程备案(包括合伙协议)
章程备案(包括合伙协议)
2014-07-10
期限变更
从1995-07-18至2035-07-18
从1995-07-18至2015-07-18
2014-07-10
章程
-
-
2014-07-10
经营期限
自1995年7月18日起至2035年7月18日止
自1995年7月18日起至2015年7月18日止
2014-07-10
章程
2014-07-10
期限变更
1995-07-18,2035-07-18
1995-07-18,2015-07-18
2014-07-09
其他事项备案
-
-
2013-06-17
负责人变更
-
-
2009-04-27
高级管理人员备案
-
-
2009-04-27
股权
方慰忠(副总经理), [新增] 方慰祖(总经理), [新增] 方慰忠(董事), [新增] 吴二妹(监事), [新增] 方慰祖(董事长), [新增] 蔡燕云(副董事长) [新增]
张炽林(董事), [退出] 黄玉珍(副董事长), [退出] 张炽林(副总经理), [退出] 刘百兴(总经理), [退出] 刘百兴(董事长) [退出]
2009-04-27
股权
方慰祖 [新增]
刘百兴 [退出]
2009-04-27
其他事项备案
-
-
2009-04-27
股权
港艺精密五金模具(香港)制品厂 1178.0(万元)100.00% [新增]
港艺五金工模厂(商业登记证号码为:38357754-000-09-07-8) 1178.0(万元)100.00% [退出]
2009-04-27
成员
方慰忠(副总经理),方慰祖(总经理),方慰忠(董事),吴二妹(监事),方慰祖(董事长),蔡燕云(副董事长)
张炽林(董事),黄玉珍(副董事长),张炽林(副总经理),刘百兴(总经理),刘百兴(董事长)
2009-04-27
负责人
方慰祖
刘百兴
2009-04-27
董事长或执行董事成员
方慰祖(董事长) [新增]
刘百兴(董事长) [退出]
2009-04-27
高管人员
方慰忠(副总经理) [新增] 方慰祖(总经理) [新增]
张炽林(副总经理) [退出] 刘百兴(总经理) [退出]
2009-04-27
监事信息
吴二妹(监事)
-
2009-04-27
高级管理人员备案
-
-
2008-08-20
成员
张炽林(董事),黄玉珍(副董事长),张炽林(副总经理),刘百兴(总经理),刘百兴(董事长)
吴生雄(总经理),吴二妹(副董事长),蔡燕云(副总经理),蔡燕云(董事),吴生益(董事),刘百兴(董事长),方振伟(董事)
2008-08-20
董事长或执行董事成员
刘百兴(董事长)
刘百兴(董事长)
2008-08-20
高管人员
张炽林(副总经理) [新增] 刘百兴(总经理) [新增]
吴生雄(总经理) [退出] 蔡燕云(副总经理) [退出]
2008-08-20
股权
吴生雄(总经理), 吴二妹(副董事长), 蔡燕云(副总经理), 蔡燕云(董事), 吴生益(董事), 刘百兴(董事长), [新增] 方振伟(董事)
方振伟(董事), 吴生雄(董事), [退出] 吴二妹(副董事长), 蔡燕云(副总经理), 蔡燕云(董事), 吴生雄(总经理), 吴生益(董事), 吴生雄(董事长), [退出] 吴二妹(董事) [退出]
2007-12-28
高级管理人员备案
-
-
2007-12-28
负责人变更
-
-
2007-12-28
市场主体类型变更
51C0
Y310
2007-12-28
其他事项备案
*****
308895
2007-12-28
股权
刘百兴 [新增]
吴生雄 [退出]
2007-12-28
股权
港艺五金工模厂(商业登记证号码为:38357754-000-09-07-8) 1178.0(万元)100.00% [新增]
港艺五金工模厂 702.0(万元)100.00% [退出]
2007-12-28
成员
吴生雄(总经理),吴二妹(副董事长),蔡燕云(副总经理),蔡燕云(董事),吴生益(董事),刘百兴(董事长),方振伟(董事)
方振伟(董事),吴生雄(董事),吴二妹(副董事长),蔡燕云(副总经理),蔡燕云(董事),吴生雄(总经理),吴生益(董事),吴生雄(董事长),吴二妹(董事)
2007-12-28
负责人
刘百兴
吴生雄
2007-12-28
市场主体类型变更
有限责任公司(台港澳非法人经济组织独资)
独资经营(港资)
2007-12-28
章程备案
-
-
2007-12-28
注册号/注册号升级
*****
308895
2007-12-28
董事长或执行董事成员
刘百兴(董事长) [新增]
吴生雄(董事长) [退出]
2007-12-28
其他事项备案
1
0
2004-09-02
副本数
1
0
2004-09-02
实收资本
1178
0
2004-09-02
投资总额
1680( + 68% )
1000
2003-11-26
注册资本
1178( + 67.80627% )
702
2003-11-26
投资总额变更
1680( + 68% )
1000
2003-11-26
注册资本变更
1178( + 67.80627% )
702
2003-11-26
投资人
名称:港艺五金工模厂,出资额:702,出资比例:100
名称:港艺五金工模厂,出资额:282,出资比例:100
2002-09-28
联系电话
86-0377-63936518
联系人
未提供
手机号码
未提供
电子邮件
lichunmei@kongngai-h
顺企采购
请卖家联系我
邮政编码
518111
传真号码
86--
公司地址
深圳市龙岗区平湖辅城坳工业区富源路10号
深圳黄页
»
深圳集成电路(IC)公司
»
深圳其他IC公司