深圳市彩辉纸品有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
深圳市彩辉纸品有限公司
主营产品
纸制品的购销及其它国内商业 , 物资供销业。
经营范围
纸制品的销售及其他国内贸易;货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。^包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。
营业执照
440301104192327
核准日期
2015-06-01 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
闫小娜
成立时间
2002年07月15日
职员人数
未公开
注册资本
100万元人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
纸制品厂黄页
彩辉纸品的股东
股东名字
出资比例
出资额
闫小娜
70.0
闫旭阳
30.0
深圳市彩辉纸品有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,公明镇塘尾村宝塘工业区A19-I-5楼,我公司主要提供纸制品的销售及其他国内贸易;货物及技术进出口。^包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。,
彩辉纸品的工商变更记录
章程修正案
-
-
2020-07-16
章程或章程修正案通过日期
2020-07-15
1900-01-01
2020-07-16
许可信息
《印刷经营许可证》(无),《建设项目环境影响审查批复》(),《建设项目环境影响审查批复》()
《印刷经营许可证》(无),《建设项目环境影响审查批复》()
2020-07-16
升级换照
*****D
*****D
2020-07-16
地址
深圳市光明区公明街道西田社区第三工业区第16栋三楼
深圳市光明新区公明街道塘尾村宝塘工业区A19-I-5
2020-07-16
统一社会信用代码
*****D
-
2017-07-03
其他事项备案
*****D
-
2017-07-03
一照一码换照
-
-
2017-07-03
股权
闫小娜(总经理), [新增] 闫旭阳(监事), [新增] 闫小娜(执行董事) [新增]
谢志鹏(执行董事), [退出] 谢志鹏(总经理), [退出] 谢爱群(监事) [退出]
2015-06-01
股权
闫小娜 [新增]
谢志鹏 [退出]
2015-06-01
成员
闫小娜(总经理),闫旭阳(监事),闫小娜(执行董事)
谢志鹏(执行董事),谢志鹏(总经理),谢爱群(监事)
2015-06-01
负责人
闫小娜
谢志鹏
2015-06-01
高级管理人员备案
总经理:闫小娜 [新增] 监事:闫旭阳 [新增] 执行董事:闫小娜 [新增]
监事:谢爱群 [退出] 执行董事:谢志鹏 [退出] 总经理:谢志鹏 [退出]
2015-06-01
负责人变更
总经理:闫小娜; 法定代表人:闫小娜; 董事长:闫小娜; 监事:闫旭阳; 股东:闫旭阳; 股东:闫小娜;
监事:谢爱群; 股东:谢爱群; 法定代表人:谢志鹏; 股东:谢志鹏; 总经理:谢志鹏; 董事长:谢志鹏;
2015-06-01
其他事项备案
股东名称:闫小娜、出资额:70.000000、出资比例:70.000000;股东名称:闫旭阳、出资额:30.000000、出资比例:30.000000;
股东名称:谢志鹏、出资额:49.000000、出资比例:49.000000;股东名称:谢爱群、出资额:51.000000、出资比例:51.000000;
2015-06-01
监事信息
闫旭阳(监事) [新增]
谢爱群(监事) [退出]
2015-06-01
董事长或执行董事成员
闫小娜(执行董事) [新增]
谢志鹏(执行董事) [退出]
2015-06-01
高管人员
闫小娜(总经理) [新增]
谢志鹏(总经理) [退出]
2015-06-01
法定代表人
闫小娜
谢志鹏
2015-06-01
高管人员
闫小娜(总经理) [新增] 闫旭阳(监事) [新增] 闫小娜(执行(常务)董事) [新增]
谢志鹏(总经理) [退出] 谢志鹏(执行(常务)董事) [退出] 谢爱群(监事) [退出]
2015-06-01
住所
深圳市光明新区公明街道塘尾村宝塘工业区A19-I-5
深圳市宝安区公明镇塘尾村宝塘工业区A19-I-5楼
2015-06-01
监事成员
闫小娜(总经理) [新增] 闫旭阳(监事) [新增] 闫小娜(执行(常务)董事) [新增]
谢志鹏(总经理) [退出] 谢志鹏(执行(常务)董事) [退出] 谢爱群(监事) [退出]
2015-06-01
股权
闫小娜 70.0000(万元) 70.0000% [新增] 闫旭阳 30.0000(万元) 30.0000% [新增]
谢爱群 51.0000(万元) 51.0000% [退出] 谢志鹏 49.0000(万元) 49.0000% [退出]
2015-06-01
董事成员
闫小娜(总经理) [新增] 闫旭阳(监事) [新增] 闫小娜(执行(常务)董事) [新增]
谢志鹏(总经理) [退出] 谢志鹏(执行(常务)董事) [退出] 谢爱群(监事) [退出]
2015-06-01
股权
谢爱群 51.0000(万元) 51.0000% 谢志鹏 49.0000(万元) 49.0000%
闫小娜 70.0000(万元) 70.0000% 闫旭阳 30.0000(万元) 30.0000%
2015-06-01
监事成员
谢爱群(监事) 谢志鹏(执行(常务)董事) 谢志鹏(总经理)
闫旭阳(监事) 闫小娜(总经理) 闫小娜(执行(常务)董事)
2015-06-01
高管人员
谢爱群(监事) 谢志鹏(执行(常务)董事) 谢志鹏(总经理)
闫旭阳(监事) 闫小娜(总经理) 闫小娜(执行(常务)董事)
2015-06-01
董事成员
谢爱群(监事) 谢志鹏(执行(常务)董事) 谢志鹏(总经理)
闫旭阳(监事) 闫小娜(总经理) 闫小娜(执行(常务)董事)
2015-06-01
法定代表人
谢志鹏
闫小娜
2015-06-01
住所
深圳市宝安区公明镇塘尾村宝塘工业区A19-I-5楼
深圳市光明新区公明街道塘尾村宝塘工业区A19-I-5
2015-06-01
商事登记换照
2014-06-20
审批项目
《印刷经营许可证》 无 《建设项目环境影响审查批复》 无
《印刷经营许可证》 无 《建设项目环境影响审查批复》 无
2014-06-20
经营范围
包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(凭印刷经营许可证(粤)新出印证字4403000847号有效期至2013年12月31日);纸制品的销售;其他国内贸易、货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。
纸制品的销售及其他国内贸易;货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。^包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。
2014-06-20
其他事项备案
商事登记换照
商事登记换照
2014-06-20
其他事项备案
审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无;审批文件名称:《印刷经营许可证》、审批文件号:无;
-
2014-06-20
审批项目
《建设项目环境影响审查批复》《印刷经营许可证》
-
2014-06-20
审批项目
《印刷经营许可证》 无 《建设项目环境影响审查批复》 无
《印刷经营许可证》 无 《建设项目环境影响审查批复》 无
2014-06-20
商事登记换照
-
-
2014-06-20
经营范围
纸制品的销售及其他国内贸易;货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。^包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。
包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(凭印刷经营许可证(粤)新出印证字4403000847号有效期至2013年12月31日);纸制品的销售;其他国内贸易、货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。
2014-06-20
期限变更
2002-07-15,2022-07-15
2002-07-15,2012-07-15
2012-07-05
其他事项备案
1900-01-01
2012-07-15
2012-07-05
期限
自2002-07-15至2022-07-15
自2002-07-15至2012-07-15
2012-07-05
证照有效期限
1900-01-01
2012-07-15
2012-07-05
期限变更
从2002-07-15至2022-07-15
从2002-07-15至2012-07-15
2012-07-05
高级管理人员备案
-
-
2010-04-22
成员
谢爱群 51.0(万元)51.00% 谢志鹏 49.0(万元)49.00%
王育波 10.0(万元)10.00% 吴大成 90.0(万元)90.00%
2010-04-22
成员
谢志鹏
吴大成
2010-04-22
负责人变更
-
-
2010-04-22
成员
谢志鹏(执行董事),谢志鹏(总经理),谢爱群(监事)
吴大成(执行董事),王育波(监事),吴大成(总经理)
2010-04-22
投资人
谢爱群 51.0(万元)51.00% 谢志鹏 49.0(万元)49.00%
王育波 10.0(万元)10.00% 吴大成 90.0(万元)90.00%
2010-04-22
负责人
谢志鹏
吴大成
2010-04-22
投资人变更
名称:谢志鹏,出资额:49,出资比例:49 [新增] 名称:谢爱群,出资额:51,出资比例:51 [新增]
名称:王育波,出资额:10,出资比例:10 [退出] 名称:吴大成,出资额:90,出资比例:90 [退出]
2010-04-22
董事长或执行董事成员
谢志鹏(执行董事) [新增]
吴大成(执行董事) [退出]
2010-04-22
监事信息
谢爱群(监事) [新增]
王育波(监事) [退出]
2010-04-22
高管人员
谢志鹏(总经理) [新增]
吴大成(总经理) [退出]
2010-04-22
章程备案
-
-
2010-04-22
经营范围变更
包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(凭印刷经营许可证(粤)新出印证字4403000847号有效期至2013年12月31日);纸制品的销售;其他国内贸易、货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。
纸制品的购销及其它国内商业、物资供销业(不含专控、专卖、专营商品);包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(有效期至2009年12月31日)。
2010-04-22
高级管理人员备案
-
-
2009-08-03
其他事项备案
*****
*****14
2009-08-03
股权
吴大成(执行董事), 王育波(监事), [新增] 吴大成(总经理)
吴彩虹(监事), [退出] 吴大成(总经理), 吴大成(执行董事)
2009-08-03
股权
王育波 10.0(万元)10.00% [新增] 吴大成 90.0(万元)90.00%
吴大成 90.0(万元)90.00% 吴彩虹 10.0(万元)10.00% [退出]
2009-08-03
成员
吴大成(执行董事),王育波(监事),吴大成(总经理)
吴彩虹(监事),吴大成(总经理),吴大成(执行董事)
2009-08-03
投资人
王育波 10.0(万元)10.00% 吴大成 90.0(万元)90.00%
吴大成 90.0(万元)90.00% 吴彩虹 10.0(万元)10.00%
2009-08-03
投资人变更
名称:王育波,出资额:10,出资比例:10 [新增] 名称:吴大成,出资额:90,出资比例:90
名称:吴大成,出资额:90,出资比例:90 名称:吴彩虹,出资额:10,出资比例:10 [退出]
2009-08-03
注册号/注册号升级
*****
*****14
2009-08-03
监事信息
王育波(监事) [新增]
吴彩虹(监事) [退出]
2009-08-03
经营范围变更
纸制品的购销及其它国内商业、物资供销业(不含专控、专卖、专营商品);包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(有效期至2009年12月31日)。
纸制品的购销及其它国内商业、物资供销业(不含专控、专卖、专营商品);包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(按[粤]新出印证字02600855号办理)。
2006-06-29
负责人变更
-
-
2005-03-18
成员
吴大成 90.0(万元)90.00% 吴彩虹 10.0(万元)10.00%
吴大成 70.0(万元)70.00% 吴晓生 5.0(万元)5.00% 吴彩虹 25.0(万元)25.00%
2005-03-18
成员
吴大成
吴彩虹
2005-03-18
高级管理人员备案
-
-
2005-03-18
成员
吴彩虹(监事),吴大成(总经理),吴大成(执行董事)
吴大成(监事),吴彩虹(总经理),吴彩虹(执行董事)
2005-03-18
投资人
吴大成 90.0(万元)90.00% 吴彩虹 10.0(万元)10.00%
吴大成 70.0(万元)70.00% 吴晓生 5.0(万元)5.00% 吴彩虹 25.0(万元)25.00%
2005-03-18
负责人
吴大成
吴彩虹
2005-03-18
投资人变更
名称:吴大成,出资额:90( + 28.57143% ),出资比例:90 名称:吴彩虹,出资额:10( - 60% ),出资比例:10
名称:吴晓生,出资额:5,出资比例:5 [退出] 名称:吴彩虹,出资额:25,出资比例:25 名称:吴大成,出资额:70,出资比例:70
2005-03-18
董事长或执行董事成员
吴大成(执行董事) [新增]
吴彩虹(执行董事) [退出]
2005-03-18
实收资本
100
0
2003-04-08
经营范围变更
纸制品的购销及其它国内商业、物资供销业(不含专控、专卖、专营商品);包装装潢印刷品、其他印刷品印刷(按[粤]新出印证字02600855号办理)。
纸制品的购销及其它国内商业、物资供销业(不含专控、专卖、专营商品)。
2003-04-08
简称
彩辉纸品
联系电话
0755-27177422
经理
吴彩虹
手机号码
未提供
电子邮件
未提供
顺企采购
请卖家联系我
邮政编码
518106
公司地址
公明镇塘尾村宝塘工业区A19-I-5楼
深圳黄页
»
深圳制造业黄页
»
深圳造纸及纸制品业黄页
»
深圳纸制品厂黄页