上海博力餐饮管理有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
上海博力餐饮管理有限公司
经营范围
餐饮服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业执照
310103000196143
核准日期
2009-02-10 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
王继红
成立时间
2009年02月10日
职员人数
未公开
注册资本
未公开
官方网站
未提供
所属分类
餐饮业黄页
博力餐饮管理的股东
股东名字
出资比例
出资额
王继红
300
博力餐饮管理的管理人员
名字
职务
王继红
执行董事
王良仓
监事
上海博力餐饮管理有限公司,办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,上海市黄浦区淮海中路438-442号2楼商铺,我公司主要提供餐饮服务。,
博力餐饮管理的工商变更记录
经营期限变
2009-02-10~2029-02-09
2009-02-10~2019-02-09
2018-12-24
章程修正案备案
2018-12-24章程修正案
无
2018-12-24
法定代表人变更
王继红
姚宗辰
2016-09-30
投资人变更
王继红; [新增]
姚宗辰; [退出] 李令飞; [退出]
2016-09-30
经营范围变更
餐饮服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
中型饭店(含熟食卤味)、酒类(不含散装酒)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
2016-09-30
注册资本变更
300.000000万人民币( + 2900% )
10.000000万人民币
2016-09-30
监事备案
王良仓 [新增]
李令飞 [退出]
2016-09-30
监事备案
王良仓
李令飞
2016-09-30
章程备案
2016-09-29章程备案
2013-05-29章程备案
2016-09-30
注册资本变更
300.000000万人民币
10.000000万人民币
2016-09-30
投资人变更
王继红;
姚宗辰;李令飞;
2016-09-30
许可经营项目变更
餐饮 食品经营
餐饮 食品经营
2016-09-30
企业类型变更
一人有限责任公司(自然人独资)
有限责任公司(自然人投资或控股)
2016-09-30
监事备案
李令飞
陆玉珍
2016-07-04
投资人变更
姚宗辰;李令飞;
上海磐石餐饮管理有限公司;
2016-07-04
法定代表人变更
姚宗辰
魏永斌
2016-07-04
企业类型变更
有限责任公司(自然人投资或控股)
一人有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2016-07-04
投资人变更
姚宗辰; [新增] 李令飞; [新增]
上海磐石餐饮管理有限公司; [退出]
2016-07-04
监事备案
李令飞 [新增]
陆玉珍 [退出]
2016-07-04
简称
博力餐饮管理
联系电话
02163867170
经理
叶成超
经理手机
+86-13901822968
电子邮件
124348353@qq.com
QQ咨询
124348353
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
上海市黄浦区淮海中路438-442号2楼商铺
上海黄页
»
上海住宿和餐饮业黄页
»
上海餐饮业黄页