江山教育发展投资有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
江山教育发展投资有限公司
主营产品
教育建设项目资金筹措运作实施教学生活后勤服务
经营范围
教育建设项目资金筹措、运作、实施;学校师生的教学和生活后勤服务。
营业执照
330881000006133
核准日期
2016-07-29 14:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
王永仓
成立时间
2002年07月25日
职员人数
5人
注册资本
5000 万元人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
金融租赁业黄页
江山教育发展投资的股东
股东名字
出资比例
出资额
江山市国有资产经营有限公司
5000
江山教育发展投资的管理人员
名字
职务
王永仓
执行董事
王永仓
经理
毛小强
监事
江山教育发展投资有限公司,办公室地址位于中国柑桔之乡、中国蜂蜜之乡衢州,江山市双塔街道中山路18号,我公司主要提供教育建设项目资金筹措、运作、实施;学校师生的教学和生活后勤服务。,
江山教育发展投资的工商变更记录
清算组成员备案
清算组成员: 王永仓、江山市国有资产经营有限公司; 清算组负责人: 王永仓; 地址: 江山市双塔街道中山路**号; 联系方式: ***********
-
2020-10-29
换发统一社会信用代码执照
统一社会信用代码:*****H
注册号:***** 组织机构代码证:742932907
2016-07-29
统一社会信用代码:9********32907H
注册号:******** 组织机构代码证:********
2016-07-29
王永仓,王永仓,毛小强
王永仓,朱旗扬,吴健民,祝建林,王崇清,祝淑芳,祝熙才,严文
2014-09-01
高级管理人员备案
王永仓,王永仓,毛小强
王永仓,朱旗扬,吴健民,祝建林,王崇清,祝淑芳,祝熙才,严文
2014-09-01
-
2014年8月25日新章程
老章程
2014-09-01
2014年8月25日新章程
老章程
2014-09-01
营业期限有效期限 驻在期限变更
营业期限: 2002-7-25 至 2032-7-24
营业期限: 2002-7-25 至 2012-7-24
2012-07-16
营业期限变更
营业期限: 2002-7-25 至 2032-7-24
营业期限: 2002-7-25 至 2012-7-24
2012-07-16
住所变更
住所: 江山市双塔街道中山路18号; 邮政编码: 324100; 电话: ******;住所所在行政区划:双塔街道
住所: 江山市解放路89号; 邮政编码: 324100; 电话: ******;住所所在行政区划:虎山街道
2011-06-10
行业代码变更
行业代码:7419
行业代码:7410
2011-06-10
住所变更
住所: 江山市双塔街道中山路**号 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:双塔街道
住所: 江山市解放路**号 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:虎山街道
2011-06-10
出资方式变更
股东姓名或者名称: 江山市国有资产经营公司 认缴出资额:5000 持股比例:100% 实缴出资额:5000 出资时间:2002-07-03 出资方式:货币 余额交付期限:2002-07-03
股东姓名或者名称: 江山市国有资产经营公司 认缴出资额:5000 持股比例:100% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
2011-06-10
行业代码变更
行业代码:7419
行业代码:7410
2011-06-10
变更注册号
注册号: ********
注册号: ********115
2008-03-12
注册号: ********
注册号: ********115
2008-03-12
住所变更
住所: 江山市解放路89号; 邮政编码: 324100; 电话: ******;住所所在行政区划:虎山街道
住所: 江山市区中山路18号; 邮政编码: 324100; 电话: ****** ;住所所在行政区划:江山市
2008-03-11
法定代表人变更
姓名: 王崇清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 理事姓名: 王永仓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长兼总经理姓名: 吴健民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 理事姓名: 严文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 朱旗扬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 理事姓名: 祝建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 理事姓名: 祝淑芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 祝熙才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 金萍; 证件名称: ; 证件号码: 3308; 性别: 女; 职务: 监事 姓名: 李培荣; 证件名称: ; 证件号码: 3308; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 刘懿扬; 证件名称: ; 证件号码: 3308; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 毛根才; 证件名称: ; 证件号码: 3308; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 毛建华; 证件名称: ; 证件号码: 3308; 性别: 男; 职务: 总经理 姓名: 毛月圆; 证件名称: ; 证件号码: 3308; 性别: 女; 职务: 监事 姓名: 王水; 证件名称: ; 证件号码: 3308; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 徐德云; 证件名称: ; 证件号码: 3308; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 郑振荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 姓名: 周华; 证件名称: ; 证件号码: 3308; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 周亚军; 证件名称: ; 证件号码: 3308; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 朱江才; 证件名称: ; 证件号码: 3308; 性别: 男; 职务: 监事
2008-03-11
法定代表人变更
姓名: 王崇清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 理事 姓名: 王永仓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长兼总经理 姓名: 吴健民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 理事 姓名: 严文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 朱旗扬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 理事 姓名: 祝建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 理事 姓名: 祝淑芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 姓名: 祝熙才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 金萍; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 女; 职务: 监事 姓名: 李培荣; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 刘懿扬; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 毛根才; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 毛建华; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男; 职务: 总经理 姓名: 毛月圆; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 女; 职务: 监事 姓名: 王水; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 徐德云; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 郑振荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 姓名: 周华; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 周亚军; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 朱江才; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男; 职务: 监事
2008-03-11
住所变更
住所: 江山市解放路**号 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:虎山街道
住所: 江山市区中山路**号 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:江山市
2008-03-11
法定代表人变更
王永仓
郑振荣
2008-03-11
企业类型变更
一人有限责任公司(内资法人独资)
有限责任公司(国有独资)
2008-03-11
简称
江山教育发展投资
联系电话
0570-4027727
经理
郑振荣
手机号码
未提供
电子邮件
xhhk06@163.com
顺企采购
请卖家联系我
邮政编码
324100
公司地址
江山市双塔街道中山路18号
衢州黄页
»
衢州金融业黄页
»
衢州其他金融业黄页
»
衢州金融租赁业黄页