上杭县九洲水电有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
上杭县九洲水电有限公司
主营产品
水力发电 , 农田灌溉。
经营范围
水力发电、农田灌溉(以上有效期至2017年12月31日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业执照
913508237490544222
核准日期
2016-06-22 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
丘全光
成立时间
2003年04月07日
职员人数
79人
注册资本
595.900000万人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
水电站黄页
九洲水电的股东
股东名字
出资比例
出资额
上杭县兴诚实业有限公司
119.18
游灿标
79.24
罗金来
59.54
丘全光
56.11
赖华林
43.95
黄茂强
18.22
梁松茂
15.35
何志光
12.56
林如煌
11.69
丘集元
9.44
黄志元
6.85
郭家瑜
6.74
李炳华
6.74
林开浪
6.54
石庆福
6.54
刘永红
6.54
吴绍平
6.54
谢万寿
6.33
李冠辉
6.33
黄瑞
6.23
黄小平
6.23
唐碧兰
6.23
陈惠珍
6.12
邱雁斌
6.12
陈福寿
6.02
江兴风
6.02
曾立勤
5.61
李文光
5.4
蓝禄庆
5.4
赖梅英
5.4
九洲水电的管理人员
名字
职务
林新华
董事
包良业
董事
罗文荷
董事
刘寿生
经理
丘集元
董事
黄茂强
监事
莫贤德
董事
刘寿生
董事
何志刚
监事
丘全光
董事长
罗永玉
监事
上杭县九洲水电有限公司,办公室地址位于享誉海内外的客家发祥地和客家人聚集地之一的龙岩,上杭县临城镇九洲村,我公司主要提供水力发电、农田灌溉。,
九洲水电的工商变更记录
投资人变更
陈惠珍 证照号码:******************; [新增] 黄跃进 证照号码:******************; [新增] 江兴风 证照号码:******************; [新增] 陈福寿 证照号码:******************; [新增] 姜晓锋 证照号码:*****1; [新增] 黄志元 证照号码:******************; [新增] 丘全光 证照号码:******************; [新增] 吴绍平 证照号码:******************; [新增] 刘永红 证照号码:******************; [新增] 李文光 证照号码:******************; [新增] 黄茂强 证照号码:******************; [新增] 李炳华 证照号码:******************; [新增] 郭家瑜 证照号码:******************; [新增] 林开浪 证照号码:******************; [新增] 石庆福 证照号码:*****3; [新增] 谢万寿 证照号码:******************; [新增] 何志光 证照号码:******************; [新增] 梁松茂 证照号码:******************; [新增] 林毕和 证照号码:******************; [新增] 林如煌 证照号码:******************; [新增] 江龙玉 证照号码:******************; [新增] 唐碧兰 证照号码:******************; [新增] 黄瑞 证照号码:******************; [新增] 黄小平 证照号码:******************; [新增] 邱雁斌 证照号码:******************; [新增] 赖华林 证照号码:******************; [新增] 赖梅英 证照号码:******************; [新增] 罗金来 证照号码:******************; [新增] 蓝禄庆 证照号码:******************; [新增] 刘青招 证照号码:******************; [新增] 郭丽英 证照号码:******************; [新增] 张洪兰 证照号码:******************; [新增] 郭耀文 证照号码:******************; [新增] 曾立勤 证照号码:******************; [新增] 赖志斌 证照号码:******************; [新增] 李冠辉 证照号码:*****7; [新增] 丘集元 证照号码:******************; [新增] 游灿标 证照号码:******************; [新增] 范春金 证照号码:******************; [新增] 吴德华 证照号码:******************; [新增] 上杭县兴诚实业有限公司 证照号码:******************;
刘寿生 证照号码:***************; [退出] 林新华 证照号码:***************; [退出] 罗文荷 证照号码:***************; [退出] 莫贤德 证照号码:***************; [退出] 上杭县兴诚实业有限公司 证照号码:******************;
2019-04-04
董事备案
吴德华 [新增] 梁松茂 [新增] 罗金来 [新增] 王俊泉 [新增] 谢国炜 [新增] 赖华林 [新增] 江兴风 [新增]
莫贤德 [退出] 林新华 [退出] 丘全光 [退出] 刘寿生 [退出] 罗文荷 [退出] 包良业 [退出] 丘集元 [退出]
2019-04-04
经理备案
吴德华 [新增]
刘寿生 [退出]
2019-04-04
监事备案
黄跃进 [新增] 游灿标 [新增] 兰易 [新增]
罗永玉 [退出] 黄茂强 [退出] 何志刚 [退出]
2019-04-04
经营范围变更
水力发电、农田灌溉。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
许可经营项目:水力发电、农田灌溉(以上有效期至2017年12月31日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
2019-04-04
法定代表人变更
吴德华
丘全光
2019-04-04
章程备案
2019-03-02提交2019年3月2日修订的公司章程。
旧章程
2019-04-04
投资人变更
陈惠珍 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增]
刘寿生 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
2019-04-04
股东或股份发起人改变姓名或名称
刘寿生; 林新华; 罗文荷; 莫贤德; 上杭县兴诚实业有限公司; [新增]
刘寿生; 林新华; 罗文荷; 莫贤德; 上杭县兴诚国有资产经营有限公司; [退出]
2018-12-28
章程备案
2018-12-27提交2018年12月27日修订的公司章程。
旧章程
2018-12-28
增 补 换照
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
副本数:1 本
2016-06-22
增 补 换照
副本数:1 本
副本数:1 本
2014-11-14
-
优先顺序 许可经营项目优先 一般经营项目 许可经营项目 水力发电、农田灌溉(以上有效期至2017年12月31日)。 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
优先顺序 一般经营项目优先 一般经营项目 水力发电、农田灌溉(以上有效期至2012年12月31日)。 许可经营项目 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
2013-04-27
-
董事长 丘全光 ; 监事 何志刚 黄茂强罗永玉; 董事 包良业 刘寿生林新华罗文荷莫贤德丘集元; 经理 刘寿生 ;
董事长 丘全光 ; 副董事长 包良业 ; 监事 何志明 黄茂强 丘煊辉 ; 董事 刘寿生 林新华 罗文荷 莫贤德 范锦周 ;
2008-06-30
-
股东名录 法人股东 上杭县兴诚国有资产经营有限公司 119.18 自然人股东 林新华 120.00 刘寿生 120.00 罗文荷 120.00 莫贤德 116.72
股东名录 法人股东 上杭县汀江水利水电建设发展有限公司 119.18 自然人股东 林新华 120.00 刘寿生 120.00 罗文荷 120.00 莫贤德 116.72
2005-06-10
简称
九洲水电
联系电话
+86-13515913837
经理
丘全光
手机号码
未提供
电子邮件
nd3847726@163.com
顺企采购
请卖家联系我
邮政编码
364200
公司地址
上杭县临城镇九洲村
龙岩黄页
»
龙岩电力、热力生产和供应业黄页
»
龙岩电力生产业黄页
»
龙岩水电站黄页