义乌市东东摩托车有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
义乌市东东摩托车有限公司
主营产品
摩托车及配件零售 , 摩托车维修
经营范围
摩托车及配件、助动自行车及配件批发零售;汽车(不含九座以下乘用车)销售;助动自行车维修;摩托车维修(限分支机构经营)
营业执照
330782000138137
经营状态
在业
法人代表
刘晓东
成立时间
2001年03月13日
职员人数
未公开
注册资本
30 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
摩托车整车厂黄页
东东摩托车的股东
股东名字
出资比例
出资额
刘晓东
200.01
陈艳
99.99
东东摩托车的管理人员
名字
职务
陈艳
监事
刘晓东
经理
刘晓东
执行董事
义乌市东东摩托车有限公司,办公室地址位于浙江省的第四个大都市区金华市,浙江省义乌市北苑街道雪峰西路321号,我公司主要提供摩托车及配件、助动自行车及配件批发零售;汽车销售;助动自行车维修;摩托车维修,
东东摩托车的工商变更记录
经营期限变更
营业期限至: 营业期限至: 长期
营业期限至: 2021-03-12
2021-03-17
住所变更
住所: 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路***号 邮政编码: ****** 电话: ********
住所: 浙江省义乌市稠城街道机场路**号 邮政编码: ****** 电话: ********
2016-12-15
住所变更
住所: 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路321号; 邮政编码: 322000; 电话: ********;
住所: 浙江省义乌市稠城街道机场路88号; 邮政编码: 322000; 电话: ********;
2016-12-15
统一社会信用代码:9********90216H
注册号:********38137机构代码证:********
2016-11-29
换发统一社会信用代码执照
统一社会信用代码:9********90216H
注册号:********38137机构代码证:********
2016-11-29
住所变更
住所: 浙江省义乌市稠城街道机场路**号 邮政编码: ****** 电话: ******** 住所所在行政区划:稠城街道
住所: 义乌市义东路**号 邮政编码: ****** 电话: ******** 住所所在行政区划:稠城街道
2014-09-23
住所变更
住所: 浙江省义乌市稠城街道机场路88号; 邮政编码: 322000; 电话: ********;住所所在行政区划:稠城街道
住所: 义乌市义东路61号; 邮政编码: 322000; 电话: ********;住所所在行政区划:稠城街道
2014-09-23
注册资本变更
300
30
2011-11-22
实收资本变更
300
30
2011-11-22
投资人变更
姓名: 陈艳; 出资额: 99.99; 百分比: 33.33%姓名: 刘晓东; 出资额: 200.01; 百分比: 66.67%
姓名: 陈艳; 出资额: 10; 百分比: 33.33% 姓名: 刘晓东; 出资额: 20; 百分比: 66.67%
2011-11-22
投资人备案
姓名: 陈艳; 出资额: **.**; 百分比: **.**% 姓名: 刘晓东; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%
姓名: 陈艳; 出资额: **; 百分比: **.**% 姓名: 刘晓东; 出资额: **; 百分比: **.**%
2011-11-22
注册资本变更
300( + 900% )
30
2011-11-22
实收资本变更
300( + 900% )
30
2011-11-22
高级管理人员备案
姓名: 陈艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 陈艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
2011-03-08
营业期限变更
营业期限: 2001-3-13 至 2021-3-12
营业期限: 2001-3-13 至 2011-3-12
2011-03-08
组织机构变更
姓名: 陈艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 陈艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
2011-03-08
营业期限变更
营业期限: 2001-3-13 至 2021-3-12
营业期限: 2001-3-13 至 2011-3-12
2011-03-08
组织机构变更
姓名: 陈艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 陈艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
2011-03-08
变更注册号
注册号: ********38137
注册号: ********630
2010-04-02
一般经营项目变更
一般经营项目: 摩托车及配件、助动自行车及配件批发零售;汽车(不含九座以下乘用车)销售;助动自行车维修;摩托车维修(限分支机构经营)
一般经营项目: 摩托车及配件、助动自行车及配件批发零售;助动自行车维修。
2010-03-31
许可经营项目变更
许可经营项目:
许可经营项目: 二类摩托车修理(《道路运输经营许可证》有限期至2010年1月31日止)
2010-03-31
经营范围变更
经营范围: 摩托车及配件、助动自行车及配件批发零售;二类摩托车修理(《道路运输经营许可证》有限期至2010年1月31日止)助动自行车维修(凡涉及许可证和专项审批的凭有效证件经营)行业代码: 6590
经营范围: 摩托车及配件、助动自行车及配件批发零售;摩托车、助动自行车维修(限分支机构经营)(凡涉及许可证和专项审批的凭有效证件经营)行业代码: 6590
2007-03-22
经营范围变更
经营范围: 摩托车及配件、助动自行车及配件批发零售;摩托车、助动自行车维修(限分支机构经营)(凡涉及许可证和专项审批的凭有效证件经营)行业代码: 6590
经营范围: 摩托车及配件零售;摩托车维修(限分支机构经营)(凡涉及许可证和专项审批的凭有效证件经营)***行业代码: 6590
2006-11-27
营业期限变更
营业期限: 2001-03-13 至 2011-03-12
营业期限: 2001-03-13 至 2006-03-12
2006-03-07
法定代表人变更
姓名: 陈 艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 陈 艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 姓名: 刘恒山; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
2006-03-07
营业期限变更
营业期限: 2001-03-13 至 2011-03-12
营业期限: 2001-03-13 至 2006-03-12
2006-03-07
法定代表人变更
姓名: 陈 艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 陈 艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 姓名: 刘恒山; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
2006-03-07
法定代表人变更
刘晓东
刘恒山
2006-03-07
法定代表人变更
姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务:
2005-06-01
法定代表人变更
姓名: 刘恒山; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务:
2005-06-01
法定代表人变更
姓名: 陈 艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 陈 艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务:
2005-06-01
法定代表人变更
刘恒山
刘晓东
2005-06-01
法定代表人变更
-
姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务:
2005-06-01
法定代表人变更
姓名: 陈 艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 陈 艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务:
2005-06-01
法定代表人变更
姓名: 刘恒山; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务:
2005-06-01
法定代表人变更
姓名: 刘晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务:
2005-06-01
法定代表人变更
姓名: ; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务:
2005-06-01
住所变更
住所: 义乌市义东路61号; 邮政编码: ; 电话: ******
住所: 义乌市稠城街道义东路65号; 邮政编码: ; 电话: ******
2003-04-14
住所变更
住所: 义乌市义东路**号 邮政编码: 电话: *******
住所: 义乌市稠城街道义东路**号 邮政编码: 电话: *******
2003-04-14
企业类型变更
自然人出资有限责任公司
有限责任公司
2003-04-14
其他变更
企业名称:义乌市东东摩托车有限公司; 经营地址:义乌市城中中路23号; 电话:5521261; 法定代表人:刘晓东; 经济性质:有限责任公司; 行业:6499; 注册资本:30; 主营:摩托车及配件零售、摩托车维修(凡涉及许可证和专项审批的凭有效证件经营)***; 经营截止日期:2006/03/12; 管辖单位:稠城工商所;
-
2001-03-13
其他变更
企业名称:义乌市东东摩托车有限公司;经营地址:义乌市城中中路23号;电话:******;法定代表人:刘晓东;经济性质:有限责任公司;行业:6499;注册资本:30;主营:摩托车及配件零售、摩托车维修(凡涉及许可证和专项审批的凭有效证件经营)***;经营截止日期:2006/03/12;管辖单位:稠城工商所;
2001-03-13
简称
东东摩托车
联系电话
0579-5521261
联系人
未提供
手机号码
未提供
电子邮件
未提供
顺企采购
请卖家联系我
邮政编码
322000
公司地址
浙江省义乌市北苑街道雪峰西路321号
金华黄页
»
金华交通运输设备厂黄页
»
金华摩托车厂黄页
»
金华摩托车整车厂黄页