平湖市虹鑫建设开发有限责任公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
平湖市虹鑫建设开发有限责任公司
主营产品
工业园区及新农村建设开发服务 , 基础设施建设 , 建筑安装 , 水电安装 , 绿化工程施工 , 物业管理服务 , 自有房屋租赁。
经营范围
一般经营项目:工业园区及新农村建设开发服务、基础设施建设;建筑安装、水电安装、绿化工程施工;物业管理服务;自有房屋租赁。
营业执照
91330482768668016A
核准日期
2016-05-13 14:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
林国华
成立时间
2016年07月08日
职员人数
未公开
注册资本
10000 万元人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
软件开发公司黄页
虹鑫建设开发的股东
股东名字
出资比例
出资额
平湖市当湖街道事业综合服务中心
10000
虹鑫建设开发的管理人员
名字
职务
韩国强
董事长
林国华
董事
林国华
经理
徐良飞
董事
成根良
监事
无
无分支机构
平湖市虹鑫建设开发有限责任公司,办公室地址位于丝绸之府、国家历史文化名城嘉兴,平湖市当湖街道东湖大道688号716室,我公司主要提供一般经营项目:工业园区及新农村建设开发服务、基础设施建设;建筑安装、水电安装、绿化工程施工;物业管理服务;自有房屋租赁。,
虹鑫建设开发的工商变更记录
经营范围变更
许可项目:建设工程施工;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:园区管理服务;房屋拆迁服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;规划设计管理;建筑材料销售;住宅水电安装维护服务;工程管理服务;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;房地产经纪(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
工业园区及新农村建设开发服务、基础设施建设;建筑安装、水电安装、绿化工程施工;物业管理服务;自有房屋租赁。
2022-08-26
章程修正案备案
第三章第五条
-
2022-08-26
投资人备案
企业名称: 平湖市当湖街道事业综合服务中心; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [新增]
企业名称: 平湖市当湖街道经济建设服务中心; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出] 企业名称: 平湖市当湖街道社会事业服务中心; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]
2020-05-08
企业类型变更
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
其他有限责任公司
2020-05-08
章程备案
重新修订章程。
-
2019-07-12
高级管理人员备案
姓名: 盛永跃; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 盛永跃; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 费东杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 俞春峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出] 姓名: 成根良; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名: 王晓红; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 盛永跃; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 盛永跃; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
2019-07-12
投资人备案
企业名称: 平湖市当湖街道社会事业服务中心; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 平湖市当湖街道经济建设服务中心; 出资额: ****万; 百分比: **%
企业名称: 平湖市当湖街道社会事业服务中心; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 平湖市当湖街道经济建设服务中心; 出资额: ****万; 百分比: **%
2017-04-25
法定代表人变更
盛永跃
林国华
2017-04-25
营业期限变更
营业期限: 2004-10-29 至 2054-10-28
营业期限: 2004-10-29 至 2024-10-28
2016-10-25
注册资本变更
*****
****
2016-05-13
换发统一社会信用代码执照
统一社会信用代码:9********68016A
注册号:******** 组织机构代码证:无
2016-05-13
高级管理人员备案
姓名: 成根良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 林国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 林国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 王晓红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 俞春峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 成根良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 韩国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出] 姓名: 林国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 林国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
2016-05-13
投资人备案
企业名称: 平湖市当湖街道社会事业服务中心; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 事业法人 企业名称: 平湖市当湖街道经济建设服务中心; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 事业法人
企业名称: 平湖市当湖街道社会事业服务中心; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 事业法人 企业名称: 平湖市当湖街道经济建设服务中心; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 事业法人
2016-05-13
组织机构变更
姓名: 成根良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 林国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 林国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 王晓红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 俞春峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 成根良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 韩国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出] 姓名: 林国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 林国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
2016-05-13
注册资本变更
10000( + 900% )
1000
2016-05-13
一般经营项目变更
一般经营项目: 工业园区及新农村建设开发服务、基础设施建设;建筑安装、水电安装、绿化工程施工;物业管理服务;自有房屋租赁。
一般经营项目: 销售:建筑材料、钢材、五金交电;实业投资、工业园区及新农村建设开发服务、基础设施建设、建筑安装、水电安装、绿化工程施工、物业管理服务;自有房屋租赁。
2016-05-13
名称变更
平湖市虹鑫建设开发有限责任公司
平湖市虹鑫五金有限公司
2016-05-13
实收资本变更
0
1000
2016-05-13
许可经营项目变更
许可经营项目:
许可经营项目: 无
2016-05-13
高级管理人员备案
姓名: 成根良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 韩国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增] 姓名: 林国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 林国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 成根良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 胡安强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 胡安强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 俞锡梁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
2012-08-30
组织机构变更
姓名: 成根良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 韩国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增] 姓名: 林国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 林国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 成根良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 胡安强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 胡安强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 俞锡梁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
2012-08-30
法定代表人变更
林国华
胡安强
2012-08-30
组织机构变更
姓名: 成根良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 韩国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 林国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 林国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 成根良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 胡安强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 胡安强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 俞锡梁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
2012-08-30
一般经营项目变更
一般经营项目: 销售:建筑材料、钢材、五金交电;实业投资、工业园区及新农村建设开发服务、基础设施建设、建筑安装、水电安装、绿化工程施工、物业管理服务;自有房屋租赁。
一般经营项目: 实业投资、工业园区及新农村建设开发服务、基础设施建设、建筑安装、水电安装、绿化工程施工、物业管理服务(以上范围涉及资质的凭有效资质证书经营);自有房屋租赁。
2010-05-21
名称变更
平湖市虹鑫五金有限公司
平湖市虹鑫建设开发有限公司
2010-05-21
高级管理人员备案
姓名: 成根良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 胡安强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 胡安强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 俞锡梁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 陈爱忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 陈爱忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 [退出] 姓名: 胡安强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 姓名: 黄士平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 黄士平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 [退出] 姓名: 陆国金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 陆巧英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出] 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
2010-01-14
投资人备案
企业名称: 平湖市当湖街道社会事业服务中心; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 事业法人 [新增] 企业名称: 平湖市当湖街道经济建设服务中心; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 事业法人 [新增]
企业名称: 平湖市当湖街道工业办公室; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] 企业名称: 平湖市当湖街道村镇建设办公室; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 事业法人 [退出]
2010-01-14
住所变更
住所: 平湖市当湖街道东湖大道***号***室 邮政编码: ****** 电话: ******** 住所所在行政区划:当湖街道
住所: 平湖市当湖街道解放中路**号 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:当湖街道
2010-01-14
组织机构变更
姓名: 成根良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 胡安强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 胡安强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 俞锡梁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 陈爱忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 陈爱忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 [退出] 姓名: 胡安强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 姓名: 黄士平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 黄士平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 [退出] 姓名: 陆国金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 陆巧英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出] 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
2010-01-14
实收资本变更
1000( + 566.66667% )
150
2010-01-14
许可经营项目变更
许可经营项目: 无
许可经营项目:
2010-01-14
注册资本变更
1000( + 566.66667% )
150
2010-01-14
法定代表人变更
胡安强
陆巧英
2010-01-14
名称变更
平湖市虹鑫建设开发有限公司
平湖市当湖村镇发展有限公司
2010-01-14
营业期限变更
营业期限: 2004-10-29 至 2024-10-28
营业期限: 2004-10-29 至 2014-10-28
2010-01-14
组织机构变更
姓名: 成根良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 胡安强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 胡安强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 俞锡梁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 陈爱忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 陈爱忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 胡安强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 姓名: 黄士平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 黄士平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 陆国金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 陆巧英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
2010-01-14
投资人变更
企业名称: 平湖市当湖街道社会事业服务中心; 出资额: 120; 百分比: 12%; 法人性质: 事业法人 企业名称: 平湖市当湖街道经济建设服务中心; 出资额: 880; 百分比: 88%; 法人性质: 事业法人
企业名称: 平湖市当湖街道工业办公室; 出资额: 30; 百分比: 20%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 平湖市当湖街道村镇建设办公室; 出资额: 120; 百分比: 80%; 法人性质: 事业法人
2010-01-14
实收资本变更
1000
150
2010-01-14
一般经营项目变更
一般经营项目: 实业投资、工业园区及新农村建设开发服务、基础设施建设、建筑安装、水电安装、绿化工程施工、物业管理服务(以上范围涉及资质的凭有效资质证书经营);自有房屋租赁。
一般经营项目: 村镇基础设施建设(涉及资质的凭有效资质证书经营);销售:建筑材料(除危险化学品)、钢材、五金制品、电器。
2010-01-14
注册资本变更
1000
150
2010-01-14
住所变更
住所: 平湖市当湖街道东湖大道688号716室; 邮政编码: 314200; 电话: ******;住所所在行政区划:当湖街道
住所: 平湖市当湖街道解放中路64号; 邮政编码: 314200; 电话: ******;住所所在行政区划:当湖街道
2010-01-14
变更注册号
注册号: 330482000017774
注册号: 3304820231446
2008-06-24
-
注册号: ********
注册号: ********446
2008-06-24
集团编号升级
注册号: *****
注册号: *****46
2008-06-24
注册号升级
注册号: *****
注册号: *****46
2008-06-24
变更注册号
注册号: ********
注册号: ********446
2008-06-24
投资人备案
企业名称: 平湖市当湖街道工业办公室; 法定代表人: 胡安强; 出资额: **; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [新增] 企业名称: 平湖市当湖街道村镇建设办公室; 法定代表人: 徐良飞; 出资额: ***; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 事业法人
企业名称: 平湖市当湖自来水厂; 法定代表人: 蔡马根; 出资额: **; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 [退出] 企业名称: 平湖市当湖街道村镇建设办公室; 法定代表人: 徐良飞; 出资额: ***; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 事业法人
2006-08-31
经营范围变更
经营范围: 村镇基础设施建设(涉及资质的凭有效资质证书经营);销售:建筑材料(除危险化学品)、钢材、五金制品、电器。行业代码: 4729
经营范围: 村镇基础设施建设(涉及资质的凭有效资质证书经营);销售:建筑材料、钢材、五金、电器。行业代码: 4729
2006-08-31
法定代表人变更
姓名: 陈爱忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 陈爱忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 姓名: 胡安强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 姓名: 黄士平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 黄士平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 姓名: 陆国金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 陆巧英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 蔡马根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 姓名: 陈爱忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 陈爱忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 姓名: 黄士平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 黄士平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 姓名: 陆国金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 陆巧英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
2006-08-31
法定代表人变更
姓名: 陈爱忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 陈爱忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 姓名: 胡安强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 姓名: 黄士平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 黄士平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 姓名: 陆国金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 陆巧英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 蔡马根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 姓名: 陈爱忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 陈爱忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 姓名: 黄士平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 黄士平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 姓名: 陆国金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 陆巧英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 姓名: 徐良飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
2006-08-31
投资人变更
企业名称: 平湖市当湖街道工业办公室; 法定代表人: 胡安强; 出资额: 30; 百分比: 20%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 企业名称: 平湖市当湖街道村镇建设办公室; 法定代表人: 徐良飞; 出资额: 120; 百分比: 80%; 住所: ; 法人性质: 事业法人
企业名称: 平湖市当湖自来水厂; 法定代表人: 蔡马根; 出资额: 30; 百分比: 20%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 企业名称: 平湖市当湖街道村镇建设办公室; 法定代表人: 徐良飞; 出资额: 120; 百分比: 80%; 住所: ; 法人性质: 事业法人
2006-08-31
简称
虹鑫建设开发
联系电话
+86-13706583506
经理
林国华
手机号码
未提供
电子邮件
未提供
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
平湖市当湖街道东湖大道688号716室
嘉兴黄页
»
嘉兴软件业黄页
»
嘉兴软件开发黄页
»
嘉兴其他软件开发黄页