杭州信诚地产评估咨询有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
知识产权
法人名称
杭州信诚地产评估咨询有限公司
主营产品
土地评估 , 企业资产整体评估及单项评估
经营范围
在全国范围内从事土地评估业务;土地规划(甲级)(具体范围详见《土地规划机构等级证书》。其他无需报经审批的一切合法项目。
营业执照
330100000184877
经营状态
在业
法人代表
费建华
成立时间
1999年08月12日
职员人数
10人
注册资本
60 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
房地产中介公司黄页
信诚地产评估咨询的股东
股东名字
出资比例
出资额
费建华
34.0084
李健
19.998
蒋钏
17.0022
朱明冬
11.9967
王鹤
10.9967
任健
2.999
阮轶娜
2.999
信诚地产评估咨询的管理人员
名字
职务
费建华
董事长
李健
副董事长
费建华
经理
蒋钏
董事
费建华
董事
李健
董事
朱明东
监事
杭州信诚地产评估咨询有限公司,办公室地址位于浙江省会,人间天堂杭州,杭州市西湖区文三路259号1幢昌地火炬大厦903室,我公司主要提供在全国范围内从事土地评估业务;土地规划(具体范围详见《土地规划机构等级证书》。其他无需报经审批的一切合法项目。,
信诚地产评估咨询的工商变更记录
统一社会信用代码:9********05879X
注册号:********84877 组织机构代码证:无
2016-07-05
许可经营项目变更
许可经营项目: 在全国范围内从事土地评估业务;土地规划(甲级)(具体范围详见《土地规划机构等级证书》。 ; 营业期限: 1999-8-12 至 9999-9-9; 执照有效期限: 1999-8-12 至 9999-9-9;
许可经营项目: 在全国范围内从事土地评估业务;土地规划(甲级)(具体范围详见《土地规划机构等级证书》。(上述经营范围在批准的有效期内方可经营); 营业期限: 1999-8-12 至 2019-8-11; 执照有效期限: 至 ;
2016-07-05
换发统一社会信用代码执照
统一社会信用代码:9********05879X
注册号:********84877 组织机构代码证:无
2016-07-05
许可经营项目变更
许可经营项目: 在全国范围内从事土地评估业务;土地规划(甲级)(具体范围详见《土地规划机构等级证书》。 ; 营业期限: 1999-8-12 至 9999-9-9; 执照有效期限: 1999-8-12 至 9999-9-9;
许可经营项目: 在全国范围内从事土地评估业务;土地规划(甲级)(具体范围详见《土地规划机构等级证书》。(上述经营范围在批准的有效期内方可经营); 营业期限: 1999-8-12 至 2019-8-11; 执照有效期限: 至 ;
2016-07-05
一般经营项目变更
一般经营项目: 其他无需报经审批的一切合法项目。; 许可经营项目: 在全国范围内从事土地评估业务;土地规划(甲级)(具体范围详见《土地规划机构等级证书》。(上述经营范围在批准的有效期内方可经营); 注册号: ********84877;
一般经营项目: 土地评估,企业资产整体评估及单项评估; 许可经营项目: 无; 注册号: ********196;
2013-08-06
一般经营项目变更
一般经营项目: 其他无需报经审批的一切合法项目。; 许可经营项目: 在全国范围内从事土地评估业务;土地规划(甲级)(具体范围详见《土地规划机构等级证书》。(上述经营范围在批准的有效期内方可经营); 注册号: ********84877;
一般经营项目: 土地评估,企业资产整体评估及单项评估; 许可经营项目: 无; 注册号: ********196;
2013-08-06
经营范围变更
经营范围: 土地评估,企业资产整体评估及单项评估; 股东: 任健, 2.999万; 阮轶娜, 2.999万; 王鹤, 10.9967万; 朱明冬, 11.9967万; 蒋钏, 17.0022万; 李健, 19.998万; 费建华, 34.0084万; 组织机构: 费建华 职务: 董事长; 费建华 职务: 经理; 费建华 职务: 董事; 蒋钏 职务: 董事; 李健 职务: 副董事长; 李健 职务: 董事; 朱明东 职务: 监事;
经营范围: 0土地评估,企业资产整体评估及单项评估; 股东: 王鹤, 9.97万; 朱明冬, 10.89万; 蒋钏, 13.44万; 李健, 17.85万; 俞洁, 17.85万; 费建华, 30万; 组织机构: 费建华 职务: 董事长; 费建华 职务: 经理; 费建华 职务: 董事; 蒋钏 职务: 董事; 李健 职务: 监事; 俞洁 职务: 副董事长; 俞洁 职务: 董事;
2007-06-12
经营范围变更
经营范围: 土地评估,企业资产整体评估及单项评估; 股东: 任健, 2.999万; 阮轶娜, 2.999万; 王鹤, 10.9967万; 朱明冬, 11.9967万; 蒋钏, 17.0022万; 李健, 19.998万; 费建华, 34.0084万; 组织机构: 费建华 职务: 董事长; 费建华 职务: 经理; 费建华 职务: 董事; 蒋钏 职务: 董事; 李健 职务: 副董事长; 李健 职务: 董事; 朱明东 职务: 监事;
经营范围: 0土地评估,企业资产整体评估及单项评估; 股东: 王鹤, 9.97万; 朱明冬, 10.89万; 蒋钏, 13.44万; 李健, 17.85万; 俞洁, 17.85万; 费建华, 30万; 组织机构: 费建华 职务: 董事长; 费建华 职务: 经理; 费建华 职务: 董事; 蒋钏 职务: 董事; 李健 职务: 监事; 俞洁 职务: 副董事长; 俞洁 职务: 董事;
2007-06-12
住所变更
经营场所:杭州市西湖区文三路***号*幢昌地火炬大厦***室 电话:
经营场所:杭州市西湖区文三路***号B幢三号****室 电话:
2004-11-05
住所变更
经营场所:杭州市西湖区文三路259号1幢昌地火炬大厦903室;电话:;
经营场所:杭州市西湖区文三路259号B幢三号1004室;电话:;
2004-11-05
住所变更
经营场所:杭州市西湖区文三路259号B幢三号1004室;电话:;
经营场所:杭州市西湖区体育场路586号4楼;电话:;
2003-10-10
住所变更
经营场所:杭州市西湖区文三路***号B幢三号****室 电话:
经营场所:杭州市西湖区体育场路***号*楼 电话:
2003-10-10
经营范围变更
主营:0土地评估,企业资产整体评估及单项评估;
主营:土地评估,企业资产整体评估及单项评估,(具体范围详见资质证书);
2002-08-28
注册资本变更
注册资本:100;
注册资本:80;
2001-12-14
注册资本变更
注册资本:100;( + 25% )
注册资本:80;
2001-12-14
投资人备案
股东:*个自然人股东
股东:*个自然人股东
2001-07-06
投资人变更
股东:6个自然人股东
股东:7个自然人股东
2001-07-06
法定代表人变更
法定代表人:费建华;注册资本:80;
法定代表人:俞洁;注册资本:60;
2000-07-20
法定代表人变更
法定代表人:费建华; 注册资本:**;
法定代表人:俞洁; 注册资本:**;
2000-07-20
信诚地产评估咨询的注册商标
注册号
名称
分类
状态
时间
1695743
信诚
金融物管
商标续展完成
2000-09-01
简称
信诚地产评估咨询
联系电话
0571-88999263
经理
俞洁
手机号码
未提供
电子邮件
515303905@qq.com
QQ咨询
515303905
顺企采购
请卖家联系我
邮政编码
310007
公司地址
杭州市西湖区文三路259号1幢昌地火炬大厦903室
杭州黄页
»
杭州房地产业黄页
»
杭州房地产中介公司黄页