杭州天名房地产有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
知识产权
法人名称
杭州天名房地产有限公司
主营产品
海景城花园别墅商品房建设 , 销售并提供装饰 , 水电安装的配套服务
经营范围
房地产开发、销售。服务:实业投资;其他无需报经审批的一切合法项目。
营业执照
330100000067038
经营状态
在业
法人代表
陈洪群
成立时间
1992年12月18日
职员人数
25人
注册资本
4299 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
物业管理公司黄页
天名房地产的股东
股东名字
出资比例
出资额
杭州相江投资有限公司
31680.0
珠海治嘉投资有限公司
1320
天名房地产的管理人员
名字
职务
陈洪群
董事长兼总经理
钱海平
董事
闫廷俞
董事
赵雪芹
董事
刘崇峰
董事
周红艳
监事
杭州天名房地产有限公司,办公室地址位于浙江省会,人间天堂杭州,杭州市江干区九堡镇,我公司主要提供房地产开发、销售。服务:实业投资;其他无需报经审批的一切合法项目。,
天名房地产的工商变更记录
投资人备案
企业名称: 杭州相江投资有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: 珠海治嘉投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *%;
企业名称: 杭州相江投资有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: 德清逸海股权投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出] 企业名称: 珠海治嘉投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *%;
2022-02-08
住所变更
浙江省杭州市上城区九堡镇
杭州市江干区九堡镇
2022-02-08
高级管理人员备案
姓名: 刘崇峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 周红艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 赵雪芹; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 陈洪群; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
姓名: 刘崇峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 周红艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 赵雪芹; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 钱海平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 闫廷俞; 证件号码: S*********; 职位: 董事; [退出] 姓名: 陈洪群; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
2022-02-08
经营期限变更
营业期限: 1992-12-18 至 9999-9-9; 股东: 珠海治嘉投资有限公司, 1320万; 德清逸海股权投资管理有限公司, 6930万; 杭州相江投资有限公司, 24750万; 组织机构: 陈洪群 职务: 董事长兼总经理; 刘崇峰 职务: 董事; 钱海平 职务: 董事; 赵雪芹 职务: 董事; 周红艳 职务: 监事; 闫廷俞 职务: 董事;
营业期限: 1992-12-18 至 2017-12-17; 股东: 珠海治嘉投资有限公司, 1320万; 浙江暨阳投资有限公司, 2089.956万; 浙江正达置业股份有限公司, 3010.062万; 德清逸海股权投资管理有限公司, 6930万; 杭州相江投资有限公司, 19649.982万; 组织机构: 陈洪群 职务: 董事长兼总经理; 陈侠 职务: 副董事长; 戚建刚 职务: 监事; 钱海平 职务: 董事; 赵雪芹 职务: 董事; 闫廷俞 职务: 董事;
2016-11-10
营业期限变更
营业期限: 1992-12-18 至 9999-9-9; 股东: 珠海治嘉投资有限公司, 1320万; 德清逸海股权投资管理有限公司, 6930万; 杭州相江投资有限公司, 24750万; 组织机构: 陈洪群 职务: 董事长兼总经理; 刘崇峰 职务: 董事; 钱海平 职务: 董事; 赵雪芹 职务: 董事; 周红艳 职务: 监事; 闫廷俞 职务: 董事;
营业期限: 1992-12-18 至 2017-12-17; 股东: 珠海治嘉投资有限公司, 1320万; 浙江暨阳投资有限公司, 2089.956万; 浙江正达置业股份有限公司, 3010.062万; 德清逸海股权投资管理有限公司, 6930万; 杭州相江投资有限公司, 19649.982万; 组织机构: 陈洪群 职务: 董事长兼总经理; 陈侠 职务: 副董事长; 戚建刚 职务: 监事; 钱海平 职务: 董事; 赵雪芹 职务: 董事; 闫廷俞 职务: 董事;
2016-11-10
法定代表人变更
法定代表人(负责人): 陈洪群; 组织机构: 陈洪群 职务: 董事长兼总经理; 陈侠 职务: 副董事长; 戚建刚 职务: 监事; 钱海平 职务: 董事; 赵雪芹 职务: 董事; 闫廷俞 职务: 董事;
法定代表人(负责人): 张法荣; 组织机构: 陈侠 职务: 副董事长; 金文莉 职务: 董事兼总经理; 戚建刚 职务: 监事; 王志泉 职务: 董事; 尹晓炜 职务: 董事; 张法荣 职务: 董事长;
2016-01-28
法定代表人变更
法定代表人(负责人): 陈洪群; 组织机构: 陈洪群 职务: 董事长兼总经理; 陈侠 职务: 副董事长; 戚建刚 职务: 监事; 钱海平 职务: 董事; 赵雪芹 职务: 董事; 闫廷俞 职务: 董事;
法定代表人(负责人): 张法荣; 组织机构: 陈侠 职务: 副董事长; 金文莉 职务: 董事兼总经理; 戚建刚 职务: 监事; 王志泉 职务: 董事; 尹晓炜 职务: 董事; 张法荣 职务: 董事长;
2016-01-28
换发统一社会信用代码执照
统一社会信用代码:9********3149X0
注册号:********67038 组织机构代码证:********X
2015-12-07
一般经营项目变更
一般经营项目: 服务:实业投资;其他无需报经审批的一切合法项目。; 股东: 珠海治嘉投资有限公司, 1320万; 浙江暨阳投资有限公司, 2089.956万; 浙江正达置业股份有限公司, 3010.062万; 德清逸海股权投资管理有限公司, 6930万; 杭州相江投资有限公司, 19649.982万;
一般经营项目: 实业投资;其他无需报经审批的一切合法项目; 股东: 珠海治嘉投资有限公司, 1320万; 杭州友禾投资管理有限公司, 1829.982万; 浙江暨阳投资有限公司, 2089.956万; 浙江正达置业股份有限公司, 3010.062万; 德清逸海股权投资管理有限公司, 6600万; 杭州相江投资有限公司, 18150万;
2015-12-07
统一社会信用代码:9********3149X0
注册号:********67038 组织机构代码证:********X
2015-12-07
投资人变更
股东: 珠海治嘉投资有限公司, 1320万; 杭州友禾投资管理有限公司, 1829.982万; 浙江暨阳投资有限公司, 2089.956万; 浙江正达置业股份有限公司, 3010.062万; 德清逸海股权投资管理有限公司, 6600万; 杭州相江投资有限公司, 18150万;
股东: 珠海治嘉投资有限公司, 1320万; 杭州友禾投资管理有限公司, 1829.982万; 浙江郡原地产股份有限公司, 1980万; 浙江暨阳投资有限公司, 2089.956万; 浙江正达置业股份有限公司, 7630.062万; 杭州相江投资有限公司, 18150万;
2012-10-12
投资人备案
股东: 珠海治嘉投资有限公司, ****万; 杭州友禾投资管理有限公司, ****.***万; 浙江暨阳投资有限公司, ****.***万; 浙江正达置业股份有限公司, ****.***万; 德清逸海股权投资管理有限公司, ****万; [新增] 杭州相江投资有限公司, *****万;
股东: 珠海治嘉投资有限公司, ****万; 杭州友禾投资管理有限公司, ****.***万; 浙江郡原地产股份有限公司, ****万; [退出] 浙江暨阳投资有限公司, ****.***万; 浙江正达置业股份有限公司, ****.***万; 杭州相江投资有限公司, *****万;
2012-10-12
出资方式备案
股东姓名或者名称: 浙江郡原地产股份有限公司 认缴出资额:1980 持股比例:6% 实缴出资额:1980 出资时间: 出资方式:货币 余额交付期限:
股东姓名或者名称: 浙江郡原地产股份有限公司 认缴出资额:1980 持股比例:6% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
2011-11-02
出资方式变更
股东姓名或者名称: 浙江郡原地产股份有限公司 认缴出资额:1980 持股比例:6% 实缴出资额:1980 出资时间: 出资方式:货币 余额交付期限:
股东姓名或者名称: 浙江郡原地产股份有限公司 认缴出资额:1980 持股比例:6% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
2011-11-02
投资人变更
股东: 珠海治嘉投资有限公司, 1320万; 杭州友禾投资管理有限公司, 1829.982万; 浙江郡原地产股份有限公司, 1980万; 浙江暨阳投资有限公司, 2089.956万; 浙江正达置业股份有限公司, 7630.062万; 杭州相江投资有限公司, 18150万;
股东: 珠海治嘉投资有限公司, 1320万; 杭州友禾投资管理有限公司, 1829.982万; 浙江暨阳投资有限公司, 2089.956万; 浙江正达置业股份有限公司, 9610.062万; 杭州相江投资有限公司, 18150万;
2011-10-26
投资人备案
股东: 珠海治嘉投资有限公司, ****万; 杭州友禾投资管理有限公司, ****.***万; 浙江郡原地产股份有限公司, ****万; [新增] 浙江暨阳投资有限公司, ****.***万; 浙江正达置业股份有限公司, ****.***万; 杭州相江投资有限公司, *****万;
股东: 珠海治嘉投资有限公司, ****万; 杭州友禾投资管理有限公司, ****.***万; 浙江暨阳投资有限公司, ****.***万; 浙江正达置业股份有限公司, ****.***万; 杭州相江投资有限公司, *****万;
2011-10-26
投资人备案
股东: 珠海治嘉投资有限公司, ****万; [新增] 杭州友禾投资管理有限公司, ****.***万; 浙江暨阳投资有限公司, ****.***万; 浙江正达置业股份有限公司, ****.***万; 杭州相江投资有限公司, *****万; 分支机构: 杭州天名房地产有限公司海景城售楼处,
股东: 杭州友禾投资管理有限公司, ****万; 浙江暨阳投资有限公司, ****万; 浙江正达置业股份有限公司, *****万; 杭州相江投资有限公司, *****万; 分支机构: 杭州天名房地产有限公司海景城售楼处,
2011-07-29
投资人变更
股东: 珠海治嘉投资有限公司, 1320万; 杭州友禾投资管理有限公司, 1829.982万; 浙江暨阳投资有限公司, 2089.956万; 浙江正达置业股份有限公司, 9610.062万; 杭州相江投资有限公司, 18150万; 分支机构: 杭州天名房地产有限公司海景城售楼处,
股东: 杭州友禾投资管理有限公司, 1980万; 浙江暨阳投资有限公司, 2310万; 浙江正达置业股份有限公司, 10560万; 杭州相江投资有限公司, 18150万; 分支机构: 杭州天名房地产有限公司海景城售楼处,
2011-07-29
一般经营项目变更
一般经营项目: 实业投资;其他无需报经审批的一切合法项目; 股东: 杭州友禾投资管理有限公司, 1980万; 浙江暨阳投资有限公司, 2310万; 浙江正达置业股份有限公司, 10560万; 杭州相江投资有限公司, 18150万;
一般经营项目: 房地产开发、销售,实业投资;其他无需报经审批的一切合法项目; 股东: 杭州友禾投资管理有限公司, 1980万; 浙江郡原地产股份有限公司, 1980万; 浙江暨阳投资有限公司, 2310万; 浙江正达置业股份有限公司, 8580万; 杭州相江投资有限公司, 18150万;
2010-12-29
投资人变更
股东: 杭州友禾投资管理有限公司, 1980万; 浙江郡原地产股份有限公司, 1980万; 浙江暨阳投资有限公司, 2310万; 浙江正达置业股份有限公司, 8580万; 杭州相江投资有限公司, 18150万;
股东: 杭州友禾投资管理有限公司, 1980万; 浙江暨阳投资有限公司, 2310万; 浙江正达置业股份有限公司, 8580万; 浙江郡原地产股份有限公司, 20130万;
2009-09-17
投资人备案
股东: 杭州友禾投资管理有限公司, ****万; 浙江郡原地产股份有限公司, ****万; 浙江暨阳投资有限公司, ****万; 浙江正达置业股份有限公司, ****万; 杭州相江投资有限公司, *****万; [新增]
股东: 杭州友禾投资管理有限公司, ****万; 浙江暨阳投资有限公司, ****万; 浙江正达置业股份有限公司, ****万; 浙江郡原地产股份有限公司, *****万;
2009-09-17
投资人备案
股东: 杭州友禾投资管理有限公司, ****万; 浙江暨阳投资有限公司, ****万; 浙江正达置业股份有限公司, ****万; 浙江郡原地产股份有限公司, *****万;
股东: 杭州友禾投资管理有限公司, ****万; 浙江暨阳投资有限公司, ****万; 浙江正达置业股份有限公司, *****万; 浙江郡原地产股份有限公司, *****万;
2009-09-02
投资人变更
股东: 杭州友禾投资管理有限公司, 1980万; 浙江暨阳投资有限公司, 2310万; 浙江正达置业股份有限公司, 8580万; 浙江郡原地产股份有限公司, 20130万;
股东: 杭州友禾投资管理有限公司, 1980万; 浙江暨阳投资有限公司, 2310万; 浙江正达置业股份有限公司, 10560万; 浙江郡原地产股份有限公司, 18150万;
2009-09-02
注册资本变更
注册资本: 33000万人民币元; 实收资本: 33000万人民币元; 股东: 杭州友禾投资管理有限公司, 1980万; 浙江暨阳投资有限公司, 2310万; 浙江正达置业股份有限公司, 10560万; 浙江郡原地产股份有限公司, 18150万; 分支机构: 杭州天名房地产有限公司海景城售楼处,
注册资本: 4299.4万人民币元; 实收资本: 4299.4万人民币元; 股东: 浙江暨阳投资有限公司, 300.958万; 浙江正达置业股份有限公司, 1375.808万; 浙江郡原地产股份有限公司, 2364.67万; 陈永芬, 257.964万; 分支机构: 杭州天名房地产有限公司海景城售楼处,
2009-06-19
行业代码变更
行业: 房地产开发经营; 法定代表人(负责人): 张法荣; 股东: 浙江暨阳投资有限公司, 300.958万; 浙江正达置业股份有限公司, 1375.808万; 浙江郡原地产股份有限公司, 2364.67万; 陈永芬, 257.964万; 组织机构: 陈侠 职务: 副董事长; 金文莉 职务: 董事兼总经理; 戚建刚 职务: 监事; 王志泉 职务: 董事; 尹晓炜 职务: 董事; 张法荣 职务: 董事长;
行业: 物业管理; 法定代表人(负责人): 郑浩; 股东: 浙江暨阳投资有限公司, 601.916万; 浙江正达置业股份有限公司, 644.91万; 珠海治嘉投资有限公司, 1289.82万; 丽水市通惠投资有限公司, 1479.8534万; 陈永芬, 282.9005万; 组织机构: 陈灵光 职务: 董事; 陈侠 职务: 董事; 戚建刚 职务: 董事; 徐巧燕 职务: 监事; 尹晓炜 职务: 董事兼总经理; 郑浩 职务: 董事长;
2009-06-15
经营范围变更
经营范围: 房地产开发、销售,实业投资;其他无需报经审批的一切合法项目;
经营范围: 海景城花园别墅商品房建设、销售并提供装饰、水电安装的配套服务.;
2008-12-12
经营范围变更
经营范围: 房地产开发、销售,实业投资;其他无需报经审批的一切合法项目;
经营范围: 海景城花园别墅商品房建设、销售并提供装饰、水电安装的配套服务.;
2008-12-12
法定代表人变更
法定代表人(负责人): 郑浩; 注册号: *************; 营业期限: ****-**-** 至 ****-**-**; 股东: 浙江暨阳投资有限公司, ***.***万; 浙江正达置业股份有限公司, ***.**万; 珠海治嘉投资有限公司, ****.**万; 丽水市通惠投资有限公司, ****.****万; 陈永芬, ***.****万; 组织机构: 陈侠 职务: 董事; 陈灵光 职务: 董事; 戚建刚 职务: 董事; 徐巧燕 职务: 监事; 尹晓炜 职务: 董事兼总经理; 郑浩 职务: 董事长; 分支机构: 杭州天名房地产有限公司海景城售楼处,
法定代表人(负责人): 舒英钢; 注册号: ***********; 营业期限: ****-**-** 至 ****-**-**; 股东: 浙江正达置业股份有限公司, ***.**万; 丽水市通惠投资有限公司, ****.***万; 浙江暨阳投资有限公司, ****.***万; 俞千帆, ***.**万; 组织机构: 陈灵光 职务: 董事; 陈侠 职务: 董事; 陈新龙 职务: 监事; 舒英钢 职务: 董事长; 舒英钢 职务: 董事; 宋强华 职务: 监事; 王丽慧 职务: 监事; 叶海光 职务: 监事; 尹晓炜 职务: 副董事长; 尹晓炜 职务: 董事; 尹晓炜 职务: 经理; 赵琴霞 职务: 董事; 朱勇 职务: 一般代表; 朱勇 职务: 监事; 分支机构: 杭州天名房地产有限公司海景城售楼处,
2008-11-10
法定代表人变更
法定代表人(负责人): 郑浩; 注册号: ********67038; 营业期限: 1992-12-18 至 2017-12-17; 股东: 浙江暨阳投资有限公司, 601.916万; 浙江正达置业股份有限公司, 644.91万; 珠海治嘉投资有限公司, 1289.82万; 丽水市通惠投资有限公司, 1479.8534万; 陈永芬, 282.9005万; 组织机构: 陈侠 职务: 董事; 陈灵光 职务: 董事; 戚建刚 职务: 董事; 徐巧燕 职务: 监事; 尹晓炜 职务: 董事兼总经理; 郑浩 职务: 董事长; 分支机构: 杭州天名房地产有限公司海景城售楼处,
法定代表人(负责人): 舒英钢; 注册号: ********136; 营业期限: 1992-12-18 至 2008-12-17; 股东: 浙江正达置业股份有限公司, 644.91万; 丽水市通惠投资有限公司, 1590.778万; 浙江暨阳投资有限公司, 1633.772万; 俞千帆, 429.94万; 组织机构: 陈灵光 职务: 董事; 陈侠 职务: 董事; 陈新龙 职务: 监事; 舒英钢 职务: 董事长; 舒英钢 职务: 董事; 宋强华 职务: 监事; 王丽慧 职务: 监事; 叶海光 职务: 监事; 尹晓炜 职务: 副董事长; 尹晓炜 职务: 董事; 尹晓炜 职务: 经理; 赵琴霞 职务: 董事; 朱勇 职务: 一般代表; 朱勇 职务: 监事; 分支机构: 杭州天名房地产有限公司海景城售楼处,
2008-11-10
投资人变更
股东:浙江暨阳投资有限公司、丽水市正达房地产开发集团有限公司、浙江正达置业股份有限公司、俞千帆
股东:浙江暨阳投资有限公司、丽水市正达房地产开发集团有限公司、俞千帆
2005-01-27
投资人备案
股东:浙江暨阳投资有限公司 丽水市正达房地产开发集团有限公司 浙江正达置业股份有限公司 [新增] 俞千帆
股东:浙江暨阳投资有限公司 丽水市正达房地产开发集团有限公司 俞千帆
2005-01-27
投资人备案
股东:浙江暨阳投资有限公司 丽水市正达房地产开发集团有限公司 俞千帆 [新增]
股东:浙江暨阳投资有限公司 丽水市正达房地产开发集团有限公司 徐铁军 [退出]
2004-08-06
投资人变更
股东:浙江暨阳投资有限公司、丽水市正达房地产开发集团有限公司、俞千帆
股东:浙江暨阳投资有限公司、丽水市正达房地产开发集团有限公司、徐铁军
2004-08-06
投资人变更
股东:浙江暨阳投资有限公司、丽水市正达房地产开发集团有限公司、徐铁军
股东:浙江菲达机电集团有限公司、丽水市正达房地产开发集团有限公司、徐铁军
2003-12-31
投资人备案
股东:浙江暨阳投资有限公司 丽水市正达房地产开发集团有限公司 徐铁军
股东:浙江菲达机电集团有限公司 丽水市正达房地产开发集团有限公司 徐铁军
2003-12-31
名称变更
企业名称:杭州天名房地产有限公司;
企业名称:浙江菲达房地产开发有限公司;
2003-12-18
投资人变更
股东:浙江菲达机电集团有限公司、丽水市正达房地产开发集团有限公司、徐铁军
股东:浙江菲达机电集团有限公司、丽水市正达房地产开发集团有限公司、张吉平
2003-07-15
投资人备案
股东:浙江菲达机电集团有限公司 丽水市正达房地产开发集团有限公司 徐铁军 [新增]
股东:浙江菲达机电集团有限公司 丽水市正达房地产开发集团有限公司 张吉平 [退出]
2003-07-15
名称变更
企业名称:浙江菲达房地产开发有限公司;
企业名称:杭州天名房地产有限公司;
2003-04-17
住所变更
经营场所:杭州市江干区九堡镇;法定代表人:舒英钢;身份证编号:********;电话号码:********;注册资本:4299.4;企业类型:159;主营:海景城花园别墅商品房建设、销售并提供装饰、水电安装的配套服务.;经营截至日期:2008-12-17;
经营场所:浙江省杭州市江干区九堡镇;法定代表人:朱湘云;身份证编号:*;电话号码:****** ;注册资本:518;企业类型:518;主营:海景城花园别墅商品房建设,销售并提供装饰,水,电安装的配套服务.;经营截至日期:2002-12-17;
2002-12-05
住所变更
经营场所:杭州市江干区九堡镇 法定代表人:舒英钢 身份证编号:******** 电话号码:******** 注册资本:****.* 企业类型:*** 主营:海景城花园别墅商品房建设、销售并提供装饰、水电安装的配套服务. 经营截至日期:****-**-**
经营场所:浙江省杭州市江干区九堡镇 法定代表人:朱湘云 身份证编号:* 电话号码:******* 注册资本:*** 企业类型:*** 主营:海景城花园别墅商品房建设,销售并提供装饰,水,电安装的配套服务. 经营截至日期:****-**-**
2002-12-05
天名房地产的注册商标
注册号
名称
分类
状态
时间
739419
海景城
金融物管
商标变更完成
1993-10-04
简称
天名房地产
联系电话
0571-87719665
经理
舒英钢
手机号码
未提供
电子邮件
943011291@qq.com
QQ咨询
943011291
顺企采购
请卖家联系我
邮政编码
310009
公司地址
杭州市江干区九堡镇
杭州黄页
»
杭州房地产业黄页
»
杭州物业管理公司黄页