营业期限变更营业期限: 2003-12-2 至 2043-12-1; 组织机构: Bryan Keith Smith 职务: 监事; Patrick Robert Billman 职务: 董事; William James Hallinan 职务: 董事; 王艇 职务: 董事长兼总经理; 营业期限: 2003-12-2 至 2013-12-1;
组织机构: 王艇 职务: 董事长;
2013-11-18
经营期限变更营业期限: 2003-12-2 至 2043-12-1; 组织机构: Bryan Keith Smith 职务: 监事; Patrick Robert Billman 职务: 董事; William James Hallinan 职务: 董事; 王艇 职务: 董事长兼总经理;营业期限: 2003-12-2 至 2013-12-1; 组织机构: 王艇 职务: 董事长;2013-11-18
国有企业改制为其他企业营业期限: 2003-12-2 至 2043-12-1; 组织机构: Bryan Keith Smith 职务: 监事; Patrick Robert Billman 职务: 董事; William James Hallinan 职务: 董事; 王艇 职务: 董事长兼总经理;营业期限: 2003-12-2 至 2013-12-1;
组织机构: 王艇 职务: 董事长;2013-11-18