广州华阳测绘工程有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
简介
基本资料
变更记录
测绘服务;工程技术咨询服务;地理信息加工处理;信息技术咨询服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;城乡规划编制;城市规划设计;工程地质勘察服务;地下管线探测;市政工程设计服务;工程和技术基础科学研究服务;数据处理和存储服务;软件开发;
法人名称
广州华阳测绘工程有限公司
经营范围
测绘服务;工程技术咨询服务;地理信息加工处理;信息技术咨询服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;城乡规划编制;城市规划设计;工程地质勘察服务;地下管线探测;市政工程设计服务;工程和技术基础科学研究服务;数据处理和存储服务;软件开发;劳务派遣服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
营业执照
440111000765988
核准日期
2016-07-13 00:00:00
经营状态
在业
法人代表
杨花莲
成立时间
2015年03月04日
职员人数
50人
注册资本
200万 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
测绘公司黄页
华阳测绘工程的股东
股东名字
出资比例
出资额
李彬
550.0
张文玲
400.0
庞林保
50.0
华阳测绘工程的管理人员
名字
职务
李彬
执行董事
杨花莲
经理
周军华
监事
分公司
广州华阳测绘工程有限公司华容分公司
湖南省岳阳市华容县章华镇环城村(银宇金都小区)第030栋第3层301室
2018-06-20 00:00:00.000
广州华阳测绘工程有限公司岳阳分公司
湖南省岳阳市南湖新区求索路湖畔新村15栋东单元203号
2020-06-19 00:00:00.000
广州华阳测绘工程有限公司武汉分公司
武昌区和平大道750号绿地铭创C1#楼23层37室(注册地址)
2017-04-12 00:00:00.000
广州华阳测绘工程有限公司雷州分公司
null(注册地址)
2022-12-06 00:00:00.000
广州华阳测绘工程有限公司新兴分公司
新兴县新城镇城北商住区东区C4小区B57、58号地(廖唐明房屋一楼第二卡)(注册地址)
2016-09-22 00:00:00.000
华阳测绘工程的工商变更记录
监事备案
张文玲 [新增]
李红 [退出]
2022-07-05
企业类型变更
有限责任公司(自然人投资或控股)
有限责任公司(自然人独资)
2021-05-24
章程备案
准予章程备案
-
2021-05-24
股东变更
李彬; 张文玲; [新增] 庞林保 [新增]
李彬
2021-05-24
章程备案
准予章程备案
-
2021-05-10
具体经营项目申报
规划设计管理;专业设计服务;房地产评估;土地调查评估服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;咨询策划服务;房地产咨询;测绘服务;地质灾害危险性评估;国土空间规划编制;劳务派遣服务
规划设计管理;专业设计服务;房地产评估;土地调查评估服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;咨询策划服务;房地产咨询;地质灾害危险性评估;国土空间规划编制;劳务派遣服务
2021-05-10
章程备案
准予章程备案
-
2021-04-01
具体经营项目申报
规划设计管理;专业设计服务;房地产评估;土地调查评估服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;咨询策划服务;房地产咨询;地质灾害危险性评估;国土空间规划编制;劳务派遣服务
测绘服务;工程技术咨询服务;地理信息加工处理;信息技术咨询服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;城乡规划编制;城市规划设计;工程地质勘察服务;地下管线探测;市政工程设计服务;工程和技术基础科学研究服务;数据处理和存储服务;软件开发;劳务派遣服务;
2021-04-01
工商登记联络员备案
梁丽珍
-
2021-04-01
注册资本变更
1000(万元)( + 400% )
200(万元)
2019-01-31
章程备案
准予章程备案
-
2019-01-31
组织机构备案
李彬,执行董事,任命, 李红,监事,选举, [新增] 庞林保,经理,选举,是 [新增]
李彬,执行董事,任命, 杨花莲,经理,选举,是 [退出] 周军华,监事,, [退出]
2018-01-18
经理备案
李彬,执行董事,任命, 李红,监事,选举, [新增] 庞林保,经理,选举,是 [新增]
李彬,执行董事,任命, 杨花莲,经理,选举,是 [退出] 周军华,监事,, [退出]
2018-01-18
监事备案
李彬,执行董事,任命, 李红,监事,选举, [新增] 庞林保,经理,选举,是 [新增]
李彬,执行董事,任命, 杨花莲,经理,选举,是 [退出] 周军华,监事,, [退出]
2018-01-18
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2018-01-18
企业类型变更
有限责任公司(自然人独资)
有限责任公司(自然人投资或控股)
2018-01-18
股东变更
李彬;
李彬; 杨花莲; [退出]
2018-01-18
法定代表人变更
庞林保
杨花莲
2018-01-18
监事备案
李彬(执行董事) 李红(监事) [新增] 庞林保(经理) [新增]
李彬(执行董事) 杨花莲(经理) [退出] 周军华(监事) [退出]
2018-01-18
组织机构备案
李彬(执行董事) 李红(监事) [新增] 庞林保(经理) [新增]
李彬(执行董事) 杨花莲(经理) [退出] 周军华(监事) [退出]
2018-01-18
经理备案
李彬(执行董事) 李红(监事) [新增] 庞林保(经理) [新增]
李彬(执行董事) 杨花莲(经理) [退出] 周军华(监事) [退出]
2018-01-18
具体经营项目申报
测绘服务;工程技术咨询服务;地理信息加工处理;信息技术咨询服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;城乡规划编制;城市规划设计;工程地质勘察服务;地下管线探测;市政工程设计服务;工程和技术基础科学研究服务;数据处理和存储服务;软件开发;劳务派遣服务;
测绘服务;工程技术咨询服务;地理信息加工处理;信息技术咨询服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;城乡规划编制;城市规划设计;工程地质勘察服务;地下管线探测;市政工程设计服务;工程和技术基础科学研究服务;数据处理和存储服务;软件开发;
2017-04-26
股东变更
李彬; 杨花莲;
李彬; 杨花莲;
2017-04-26
股东变更
李彬;杨花莲;
李彬;杨花莲;
2017-04-26
董事备案
李彬(执行董事);杨花莲(经理);周军华(监事);
杨花莲(执行董事兼经理);周军华(监事);
2017-03-13
组织机构备案
李彬(执行董事);杨花莲(经理);周军华(监事);
杨花莲(执行董事兼经理);周军华(监事);
2017-03-13
股东变更
李彬;杨花莲;
杨花莲;周军华;
2017-03-13
董事备案
李彬(执行董事) [新增] 杨花莲(经理) [新增] 周军华(监事)
杨花莲(执行董事兼经理) [退出] 周军华(监事)
2017-03-13
组织机构备案
李彬,执行董事,任命, [新增] 杨花莲,经理,选举,是 [新增] 周军华,监事,,
杨花莲,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 周军华,监事,,
2017-03-13
董事备案
李彬,执行董事,任命, [新增] 杨花莲,经理,选举,是 周军华,监事,,
杨花莲,执行董事兼经理,选举,是 周军华,监事,,
2017-03-13
股东变更
李彬; [新增] 杨花莲;
杨花莲; 周军华; [退出]
2017-03-13
组织机构备案
李彬(执行董事) [新增] 杨花莲(经理) 周军华(监事)
杨花莲(执行董事兼经理) 周军华(监事)
2017-03-13
住所变更
广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技产业大厦2座308
广州市白云区机场路111号203房之C8自编2FC8
2017-02-24
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2017-02-24
股东变更
杨花莲; 周军华;
杨花莲; 周军华;
2017-02-20
财务负责人
杨花莲
财务负责人(变更前)
2016-07-12
换照
换照
换照(变更前)
2016-07-12
简称
华阳测绘工程
联系电话
+86-13068825890
经理
杨花莲
手机号码
未提供
电子邮件
1193757644@qq.com
QQ咨询
1193757644
顺企采购
请卖家联系我
邮政编码
514100
公司地址
广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技产业大厦2座308
广州黄页
»
广州科学研究、技术服务和地质勘查业黄页
»
广州专业技术服务业黄页
»
广州测绘公司黄页