广州广船大型机械设备有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
简介
基本资料
变更记录
广船国际--广州广船大型机械设备有限公司是船舶水下轴系、舵系加工、舱口盖、地铁盾构机加工、大型钢结构件、铸锻件的机械加工、吊机、冶金、矿山、电力设备加工等产品专业生产加工的国有企业,公司总部设在广州市南沙区龙穴中船基地,广船国际--广州广船大型机械设备有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。广船国际--广州广船大型机械设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临广船国际--广州广船大型机械设备有限公司参观、指导和业务洽谈。
展开全文
法人名称
广州广船大型机械设备有限公司
主营产品
船舶水下轴系 , 舵系加工 , 舱口盖 , 地铁盾构机加工 , 大型钢结构件 , 铸锻件的机械加工
经营范围
船用配套设备制造;风能原动设备制造;具有独立功能专用机械制造;液压和气压动力机械及元件制造;金属结构制造;其他金属加工机械制造;机电设备安装服务;机械工程设计服务;电气机械设备销售;通用机械设备销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
营业执照
440101000059197
核准日期
2015-11-25 00:00:00
经营状态
在业
法人代表
吕海燕
经营模式
无
成立时间
2008年11月04日
职员人数
未公开
注册资本
18861万 (万元)
父公司
广州广船大型机械设备有限公司南海分公司
官方网站
未提供
所属分类
船舶公司
广船大型机械设备的股东
股东名字
出资比例
出资额
广船国际有限公司
28861
广船大型机械设备的管理人员
名字
职务
吕海燕
董事长
吴黎明
监事
王润强
董事
潘正军
董事
孙红建
董事
赵文正
董事
杨江军
经理
分公司
广州广船大型机械设备有限公司南海分公司
佛山市南海区桂城街平胜工业区
2015-03-06 00:00:00.000
广州广船大型机械设备有限公司中山分公司
中山市三角镇金鲤工业区三鑫路148号
2008-12-30 00:00:00.000
广船大型机械设备的工商变更记录
章程备案
准予章程备案
-
2021-10-15
经理备案
黄金星 [新增]
吕海燕 [退出]
2021-10-15
监事备案
肖志建 [新增]
陈敏萍 [退出]
2021-10-15
章程备案
准予章程备案
-
2020-12-25
章程备案
准予章程备案
-
2020-09-25
住所变更
广州市南沙区龙穴街道鸡抱沙北6号
广州市南沙区江南路玫瑰花园玫瑰街2号楼首层23号商铺
2020-09-25
董事备案
吕海燕
黄金星 [退出] 吕海燕 欧传杰 [退出] 孙红建 [退出] 赵文正 [退出]
2019-12-31
监事备案
陈敏萍 [新增]
吴黎明 [退出]
2019-12-31
章程备案
准予章程备案
-
2019-12-31
章程备案
准予章程备案
-
2019-12-09
具体经营项目申报
水运工程设计服务;机械技术转让服务;船舶改装与拆除;机械设备租赁;水上运输设备租赁服务;船舶引航服务;国际货运代理;货物报关代理服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);起重机制造;机械零部件加工;航标器材及其他相关装置制造;电气机械设备销售;船用配套设备制造;其他金属加工机械制造;通用机械设备销售;风能原动设备制造;机械工程设计服务;金属结构制造;娱乐船和运动船制造;非金属船舶制造;船舶舾装件制造与安装;金属船舶制造;机电设备安装服务;液压和气压动力机械及元件制造;具有独立功能专用机械制造;钢结构制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;金属制品修理;通用设备修理;船舶修理;钢铁结构体部件制造;金属压力容器制造;电气设备零售;发电机及发电机组制造;工程总承包服务;人力资源管理咨询;人力资源测评;人力资源培训;教育咨询服务;室内装饰设计服务;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施
为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施航标器材及其他相关装置制造;船舶改装与拆除;娱乐船和运动船制造;非金属船舶制造;船舶舾装件制造与安装;金属船舶制造;机电设备安装服务;液压和气压动力机械及元件制造;电气机械设备销售;船用配套设备制造;其他金属加工机械制造;通用机械设备销售;风能原动设备制造;机械工程设计服务;金属结构制造;具有独立功能专用机械制造;钢结构制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;金属制品修理;通用设备修理;船舶修理;钢铁结构体部件制造;金属压力容器制造;电气设备零售;发电机及发电机组制造;工程总承包服务;水运工程设计服务;机械技术转让服务;机械设备租赁;水上运输设备租赁服务;船舶引航服务;国际货运代理;货物报关代理服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);起重机制造;机械零部件加工
2019-12-09
法定代表人变更
欧传杰
吕海燕
2019-09-11
章程备案
准予章程备案
-
2019-09-11
经理备案
吕海燕 [新增]
杨江军 [退出]
2019-09-11
注册资本变更
28861万元(人民币)( + 53.01946% )
18861万元(人民币)
2019-09-11
董事备案
吕海燕 孙红建 赵文正 欧传杰 [新增] 黄金星 [新增]
吕海燕 潘正军 [退出] 孙红建 王润强 [退出] 赵文正
2019-09-11
主营项目类别
专用设备制造业
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
2019-07-05
章程备案
准予章程备案
-
2019-07-05
名称变更
广州广船海洋工程装备有限公司
广州广船国际造船有限公司
2019-07-05
章程备案
准予章程备案
-
2019-06-03
具体经营项目申报
航标器材及其他相关装置制造;船舶改装与拆除;娱乐船和运动船制造;非金属船舶制造;船舶舾装件制造与安装;金属船舶制造;机电设备安装服务;液压和气压动力机械及元件制造;电气机械设备销售;船用配套设备制造;其他金属加工机械制造;通用机械设备销售;风能原动设备制造;机械工程设计服务;金属结构制造;具有独立功能专用机械制造;钢结构制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;金属制品修理;通用设备修理;船舶修理;钢铁结构体部件制造;金属压力容器制造;电气设备零售;发电机及发电机组制造;工程总承包服务;水运工程设计服务;机械技术转让服务;机械设备租赁;水上运输设备租赁服务;船舶引航服务;国际货运代理;货物报关代理服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);起重机制造;机械零部件加工;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施
船用配套设备制造;风能原动设备制造;具有独立功能专用机械制造;液压和气压动力机械及元件制造;金属结构制造;其他金属加工机械制造;机电设备安装服务;机械工程设计服务;电气机械设备销售;通用机械设备销售;
2019-06-03
名称变更
广州广船国际造船有限公司
广州广船大型机械设备有限公司
2019-06-03
主营项目类别
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
专用设备制造业
2019-06-03
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2017-09-30
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2017-09-29
组织机构备案
吕海燕(董事长) [新增] 潘正军(董事) [新增] 孙红建(董事) [新增] 王润强(董事) [新增] 吴黎明(监事) [新增] 杨江军(经理) 赵文正(董事) [新增]
陈敏萍(监事) [退出] 侯增全(董事) [退出] 龙朝军(董事) [退出] 龙汪洋(董事) [退出] 陶海斌(董事) [退出] 吴光军(董事长) [退出] 杨江军(经理)
2016-08-12
董事备案
吕海燕(董事长) [新增] 潘正军(董事) [新增] 孙红建(董事) [新增] 王润强(董事) [新增] 吴黎明(监事) [新增] 杨江军(经理) 赵文正(董事) [新增]
陈敏萍(监事) [退出] 侯增全(董事) [退出] 龙朝军(董事) [退出] 龙汪洋(董事) [退出] 陶海斌(董事) [退出] 吴光军(董事长) [退出] 杨江军(经理)
2016-08-11
组织机构备案
吕海燕(董事长) [新增] 潘正军(董事) [新增] 孙红建(董事) [新增] 王润强(董事) [新增] 吴黎明(监事) [新增] 杨江军(经理) 赵文正(董事) [新增]
陈敏萍(监事) [退出] 侯增全(董事) [退出] 龙朝军(董事) [退出] 龙汪洋(董事) [退出] 陶海斌(董事) [退出] 吴光军(董事长) [退出] 杨江军(经理)
2016-08-11
监事备案
吕海燕(董事长) [新增] 潘正军(董事) [新增] 孙红建(董事) [新增] 王润强(董事) [新增] 吴黎明(监事) [新增] 杨江军(经理) 赵文正(董事) [新增]
陈敏萍(监事) [退出] 侯增全(董事) [退出] 龙朝军(董事) [退出] 龙汪洋(董事) [退出] 陶海斌(董事) [退出] 吴光军(董事长) [退出] 杨江军(经理)
2016-08-11
董事备案
吕海燕,董事长,选举,是 [新增] 潘正军,董事,委派, [新增] 孙红建,董事,委派, [新增] 王润强,董事,委派, [新增] 吴黎明,监事,委派, [新增] 杨江军,经理,聘用, 赵文正,董事,委派, [新增]
陈敏萍,监事,委派, [退出] 侯增全,董事,委派, [退出] 龙朝军,董事,委派, [退出] 龙汪洋,董事,委派, [退出] 陶海斌,董事,委派, [退出] 吴光军,董事长,选举,是 [退出] 杨江军,经理,聘用,
2016-08-11
监事备案
吕海燕,董事长,选举,是 [新增] 潘正军,董事,委派, [新增] 孙红建,董事,委派, [新增] 王润强,董事,委派, [新增] 吴黎明,监事,委派, [新增] 杨江军,经理,聘用, 赵文正,董事,委派, [新增]
陈敏萍,监事,委派, [退出] 侯增全,董事,委派, [退出] 龙朝军,董事,委派, [退出] 龙汪洋,董事,委派, [退出] 陶海斌,董事,委派, [退出] 吴光军,董事长,选举,是 [退出] 杨江军,经理,聘用,
2016-08-11
组织机构备案
吕海燕,董事长,选举,是 [新增] 潘正军,董事,委派, [新增] 孙红建,董事,委派, [新增] 王润强,董事,委派, [新增] 吴黎明,监事,委派, [新增] 杨江军,经理,聘用, 赵文正,董事,委派, [新增]
陈敏萍,监事,委派, [退出] 侯增全,董事,委派, [退出] 龙朝军,董事,委派, [退出] 龙汪洋,董事,委派, [退出] 陶海斌,董事,委派, [退出] 吴光军,董事长,选举,是 [退出] 杨江军,经理,聘用,
2016-08-11
组织机构备案
吕海燕(董事长);潘正军(董事);孙红建(董事);王润强(董事);吴黎明(监事);杨江军(经理);赵文正(董事);
陈敏萍(监事);侯增全(董事);龙朝军(董事);龙汪洋(董事);陶海斌(董事);吴光军(董事长);杨江军(经理);
2016-08-11
董事备案
吕海燕(董事长);潘正军(董事);孙红建(董事);王润强(董事);吴黎明(监事);杨江军(经理);赵文正(董事);
陈敏萍(监事);侯增全(董事);龙朝军(董事);龙汪洋(董事);陶海斌(董事);吴光军(董事长);杨江军(经理);
2016-08-11
监事备案
吕海燕(董事长);潘正军(董事);孙红建(董事);王润强(董事);吴黎明(监事);杨江军(经理);赵文正(董事);
陈敏萍(监事);侯增全(董事);龙朝军(董事);龙汪洋(董事);陶海斌(董事);吴光军(董事长);杨江军(经理);
2016-08-11
组织机构备案
吕海燕,董事长,选举,是 [新增] 潘正军,董事,委派, [新增] 孙红建,董事,委派, [新增] 王润强,董事,委派, [新增] 吴黎明,监事,委派, [新增] 杨江军,经理,聘用, 赵文正,董事,委派, [新增]
陈敏萍,监事,委派, [退出] 侯增全,董事,委派, [退出] 龙朝军,董事,委派, [退出] 龙汪洋,董事,委派, [退出] 陶海斌,董事,委派, [退出] 吴光军,董事长,选举,是 [退出] 杨江军,经理,聘用,
2016-08-10
法定代表人变更
吕海燕
吴光军
2016-08-05
法定代表人变更
吕海燕
吴光军
2016-08-04
法定代表人变更
吕海燕
吴光军
2016-08-03
股东变更
广船国际有限公司,011,*****,货币,18861.0000,100.0000,18861.0000, , ; [新增]
变更前
2015-11-24
财务负责人
李引萍
财务负责人(变更前)
2015-11-24
经理备案
陈敏萍,监事,委派, [新增] 侯增全,董事,委派, [新增] 龙朝军,董事,委派, [新增] 龙汪洋,董事,委派, [新增] 陶海斌,董事,委派, [新增] 吴光军,董事长,选举,是 杨江军,经理,聘用, [新增]
饶元国,经理,聘用,- [退出] 陶海斌,董事,委派,- [退出] 龙汪洋,董事,委派,- [退出] 陈敏萍,监事,委派,- [退出] 侯增全,董事,委派,- [退出] 吴光军,董事长,选举,是 龙朝军,董事,委派,- [退出]
2015-11-24
换照
换照
换照(变更前)
2015-11-24
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2015-11-24
组织机构备案
陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙朝军,董事,委派, 龙汪洋,董事,委派, 陶海斌,董事,委派, 吴光军,董事长,选举,是 杨江军,经理,聘用, [新增]
陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙朝军,董事,委派, 龙汪洋,董事,委派, 饶元国,经理,聘用, [退出] 陶海斌,董事,委派, 吴光军,董事长,选举,是
2015-11-24
换照
换照
换照(变更前)
2015-11-23
经理备案
陈敏萍,监事,委派, [新增] 侯增全,董事,委派, [新增] 龙朝军,董事,委派, [新增] 龙汪洋,董事,委派, [新增] 陶海斌,董事,委派, [新增] 吴光军,董事长,选举,是 杨江军,经理,聘用, [新增]
饶元国,经理,聘用,- [退出] 陶海斌,董事,委派,- [退出] 龙汪洋,董事,委派,- [退出] 陈敏萍,监事,委派,- [退出] 侯增全,董事,委派,- [退出] 吴光军,董事长,选举,是 龙朝军,董事,委派,- [退出]
2015-11-23
组织机构备案
陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙朝军,董事,委派, 龙汪洋,董事,委派, 陶海斌,董事,委派, 吴光军,董事长,选举,是 杨江军,经理,聘用, [新增]
陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙朝军,董事,委派, 龙汪洋,董事,委派, 饶元国,经理,聘用, [退出] 陶海斌,董事,委派, 吴光军,董事长,选举,是
2015-11-23
组织机构备案
陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙朝军,董事,委派, 龙汪洋,董事,委派, 饶元国,经理,聘用, 陶海斌,董事,委派, [新增] 吴光军,董事长,选举,是
陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙朝军,董事,委派, 龙汪洋,董事,委派, 饶元国,经理,聘用, 王立坚,董事,委派, [退出] 吴光军,董事长,选举,是
2015-08-04
董事备案
陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙朝军,董事,委派, 龙汪洋,董事,委派, 饶元国,经理,聘用, 陶海斌,董事,委派, [新增] 吴光军,董事长,选举,是
陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙朝军,董事,委派, 龙汪洋,董事,委派, 饶元国,经理,聘用, 王立坚,董事,委派, [退出] 吴光军,董事长,选举,是
2015-08-04
分公司增加备案
广州广船大型机械设备有限公司南海分公司
分公司增加备案(变更前)
2015-08-04
董事备案
陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙朝军,董事,委派, 龙汪洋,董事,委派, 饶元国,经理,聘用, 陶海斌,董事,委派, [新增] 吴光军,董事长,选举,是
陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙朝军,董事,委派, 龙汪洋,董事,委派, 饶元国,经理,聘用, 王立坚,董事,委派, [退出] 吴光军,董事长,选举,是
2015-08-03
组织机构备案
陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙朝军,董事,委派, 龙汪洋,董事,委派, 饶元国,经理,聘用, 陶海斌,董事,委派, [新增] 吴光军,董事长,选举,是
陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙朝军,董事,委派, 龙汪洋,董事,委派, 饶元国,经理,聘用, 王立坚,董事,委派, [退出] 吴光军,董事长,选举,是
2015-08-03
分公司增加备案
广州广船大型机械设备有限公司南海分公司
分公司增加备案(变更前)
2015-08-03
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2015-06-04
股东变更
中船海洋与防务装备股份有限公司,011,,其他货币,0.0000,0.0000,18861.0000,,; [新增]
广州广船国际股份有限公司,999,,其他货币,0.0000,0.0000,18861.0000,,; [退出]
2015-06-04
组织机构备案
陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙朝军,董事,委派, [新增] 龙汪洋,董事,委派, 饶元国,经理,聘用, 王立坚,董事,委派, 吴光军,董事长,选举,是
陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙汪洋,董事,委派, 饶元国,经理,聘用, 王立坚,董事,委派, 吴光军,董事长,选举,是 杨超男,董事,委派, [退出]
2014-09-15
董事备案
陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙朝军,董事,委派, [新增] 龙汪洋,董事,委派, 饶元国,经理,聘用, 王立坚,董事,委派, 吴光军,董事长,选举,是
陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙汪洋,董事,委派, 饶元国,经理,聘用, 王立坚,董事,委派, 吴光军,董事长,选举,是 杨超男,董事,委派, [退出]
2014-09-15
组织机构备案
107(变更后) [新增]
陈建榕,董事长,委派,是 [退出] 陈敏萍,监事,委派, [退出] 侯增全,董事,委派, [退出] 龙汪洋,董事,委派, [退出] 饶元国,经理,聘用, [退出] 王立坚,董事,委派, [退出] 谢昕,董事,委派, [退出]
2014-05-06
董事备案
陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙汪洋,董事,委派, 饶元国,经理,聘用, 王立坚,董事,委派, 吴光军,董事长,选举,是 [新增] 杨超男,董事,委派, [新增]
陈建榕,董事长,委派,是 [退出] 陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙汪洋,董事,委派, 饶元国,经理,聘用, 王立坚,董事,委派, 谢昕,董事,委派, [退出]
2014-05-06
法定代表人变更
吴光军
陈建榕
2014-04-28
具体经营项目申报
船用配套设备制造;风能原动设备制造;具有独立功能专用机械制造;液压和气压动力机械及元件制造;金属结构制造;其他金属加工机械制造;机电设备安装服务;机械工程设计服务;电气机械设备销售;通用机械设备销售;
设计、加工、安装、销售:船舶辅机、大型机电成套设备、风力发电设备、剪压机床、盾构机、液压机械、注塑机、金属结构。*
2014-04-28
换照
换照
换照(变更前)
2014-04-28
董事备案
陈建榕,董事长,委派,是 陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙汪洋,董事,委派, 饶元国,经理,聘用, [新增] 王立坚,董事,委派, 谢昕,董事,委派,
陈建榕,董事长,委派,是 陈敏萍,监事,委派, 侯增全,董事,委派, 龙汪洋,董事,委派, 王立坚,董事,委派, 谢昕,董事,委派, 杨剑锋,经理,聘用, [退出]
2013-03-01
董事备案
陈敏萍,监事,委派, 谢昕,董事,委派, 陈建榕,董事长,委派,是 王立坚,董事,委派, [新增] 侯增全,董事,委派, [新增] 龙汪洋,董事,委派, [新增] 杨剑锋,经理,聘用, [新增]
陈敏萍,监事,委派, 丁谦芳,董事,委派, [退出] 凌原,董事兼经理,委派, [退出] 谢昕,董事,委派, 张桢英,董事,委派, [退出] 陈建榕,董事长,委派,是
2012-06-20
董事备案
陈建榕,董事长,委派,是 陈敏萍,监事,委派, 丁谦芳,董事,委派, 凌原,董事兼经理,委派, 谢昕,董事,委派, 张桢英,董事,委派,
陈国荣,经理,委派, [退出] 陈激,监事长,委派, [退出] 陈建榕,董事,委派, 陈敏萍,监事,委派, 丁谦芳,监事,任命, 凌原,董事,委派, 谢昕,董事,委派, 张桢英,董事,委派, 钟坚,董事长,委派,是 [退出]
2011-05-30
法定代表人变更
陈建榕
钟坚
2011-05-27
股东变更
广州广船国际股份有限公司,999,,其他货币,18861.0000,100.0000,18861.0000,,;
广州广船国际股份有限公司,999,,其他,3000.0000,100.0000,0.0000,,;
2010-06-04
董事备案
陈国荣,经理,委派, 陈激,监事长,委派, 陈建榕,董事,委派, 陈敏萍,监事,委派, 凌原,董事,委派, 谢昕,董事,委派, 张桢英,董事,委派, [新增] 钟坚,董事长,委派,是 丁谦芳,监事,任命, [新增]
陈国荣,经理,委派, 陈激,监事长,委派, 陈建榕,董事,委派, 陈敏萍,监事,委派, 陈琼祥,监事,委派, [退出] 凌原,董事,委派, 谢昕,董事,委派, 张祯英,董事,委派, [退出] 钟坚,董事长,委派,是
2010-02-09
企业类型变更
有限责任公司(外商投资企业法人独资)
有限责任公司(外商投资企业合资)
2010-02-04
注册号变更
*****
*****71
2010-02-03
简称
广船大型机械设备
联系电话
020-84940628
联系人
未提供
手机号码
未提供
电子邮件
gsidj@163.com
顺企采购
请卖家联系我
传真号码
886-020-84940655
公司地址
广州市南沙区江南路玫瑰花园玫瑰街2号楼首层23号商铺
广州黄页
»
广州交通运输公司
»
广州船舶公司