北京首海国际经济技术咨询服务有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
北京首海国际经济技术咨询服务有限公司
主营产品
为国际间经济技术与合作提供技术和商务咨询及技术服务
经营范围
为船舶营运提供人员技术支持和培训;船舶的备品、物料供应及修理;提供商务咨询及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
营业执照
110000410084270
核准日期
2016-02-17 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
王春生
成立时间
1994年07月08日
职员人数
1人
注册资本
35 万元 美元 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
科技中介服务业黄页
首海国际经济技术咨询服务的股东
股东名字
出资比例
出资额
中国首钢国际贸易工程有限公司
21.0万美元
香港天能有限公司
14.0万美元
首海国际经济技术咨询服务的管理人员
名字
职务
王春生
董事长
王兴华
副董事长
陈滨
董事
林全良
董事
徐镇廷
董事
于强
董事
陈滨
总经理
北京首海国际经济技术咨询服务有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦23层07号,我公司主要提供为船舶营运提供人员技术支持和培训;船舶的备品、物料供应及修理;提供商务咨询及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。,
首海国际经济技术咨询服务的工商变更记录
董事 经理 监事
周芹 董事长; 庄仟万 副董事长; 翟海龙 董事; [新增] 于强 董事; 陈滨 董事; 林睿达 董事; 陈滨 总经理
周芹 董事长; 庄仟万 副董事长; 林睿达 董事; 于强 董事; 陈滨 董事; 郭人豪 董事; [退出] 陈滨 总经理
2018-06-04
董事 经理 监事
周芹* 董事长 庄仟万 副董事长 林睿达 董事 陈滨 董事 翟海龙 董事 [新增] 于强 董事 陈滨 总经理 注:标有*标志的为法定代表人
周芹* 董事长 庄仟万 副董事长 林睿达 董事 郭人豪 董事 [退出] 陈滨 董事 于强 董事 陈滨 总经理 注:标有*标志的为法定代表人
2018-06-04
股东改变姓名或名称
中国首钢国际贸易工程有限公司 [新增] 香港天能有限公司 [新增]
-
2018-06-04
董事 经理 监事
周芹 董事长; 庄仟万 副董事长; [新增] 林睿达 董事; [新增] 于强 董事; 陈滨 董事; 郭人豪 董事; [新增] 陈滨 总经理
周芹 董事长; 王兴华 副董事长; [退出] 徐镇廷 董事; [退出] 林全良 董事; [退出] 陈滨 董事; 于强 董事; 陈滨 总经理
2018-02-01
董事 经理 监事
周芹* 董事长 庄仟万 副董事长 [新增] 林睿达 董事 [新增] 郭人豪 董事 [新增] 陈滨 董事 于强 董事 陈滨 总经理 注:标有*标志的为法定代表人
周芹* 董事长 王兴华 副董事长 [退出] 陈滨 董事 徐镇廷 董事 [退出] 林全良 董事 [退出] 于强 董事 陈滨 总经理 注:标有*标志的为法定代表人
2018-02-01
董事 经理 监事
周芹 董事长; [新增] 王兴华 副董事长; 徐镇廷 董事; 林全良 董事; 陈滨 董事; 于强 董事; 陈滨 总经理
王春生 董事长; [退出] 王兴华 副董事长; 于强 董事; 陈滨 董事; 徐镇廷 董事; 林全良 董事; 陈滨 总经理
2017-03-31
董事 经理 监事
周芹* 董事长 [新增] 王兴华 副董事长 陈滨 董事 徐镇廷 董事 林全良 董事 于强 董事 陈滨 总经理 注:标有*标志的为法定代表人
王春生* 董事长 [退出] 王兴华 副董事长 林全良 董事 徐镇廷 董事 陈滨 董事 于强 董事 陈滨 总经理 注:标有*标志的为法定代表人
2017-03-31
法定代表人
周芹
王春生
2017-03-31
董事 经理 监事
王春生 董事长; [新增] 王兴华 副董事长; 于强 董事; [新增] 陈滨 董事; 徐镇廷 董事; 林全良 董事; 陈滨 总经理
崔厚胜 董事长; [退出] 王兴华 副董事长; 周金明 董事; [退出] 陈滨 董事; 林全良 董事; 徐镇廷 董事; 陈滨 经理
2016-02-17
董事 经理 监事
王春生* 董事长 [新增] 王兴华 副董事长 林全良 董事 徐镇廷 董事 陈滨 董事 于强 董事 [新增] 陈滨 总经理 注:标有*标志的为法定代表人
崔厚胜* 董事长 [退出] 王兴华 副董事长 徐镇廷 董事 林全良 董事 陈滨 董事 周金明 董事 [退出] 陈滨 经理 注:标有*标志的为法定代表人
2016-02-17
法定代表人
王春生
崔厚胜
2016-02-17
董事 经理 监事
王兴华,副董事长; 林全良,董事; 徐镇廷,董事; 陈滨,董事; 于强,董事; 陈滨,总经理;
王兴华,副董事长; 徐镇廷,董事; 林全良,董事; 陈滨,董事; 周金明,董事; 陈滨,经理;
2016-02-17
董事 经理 监事
王兴华,副董事长; 徐镇廷,董事; 林全良,董事; 陈滨,董事; 周金明,董事; 陈滨,经理;
王兴华,副董事长; 石梅娟,董事; 林全良,董事; 徐镇廷,董事; 陈滨,董事; 陈滨,经理;
2015-05-14
法定代表人
崔厚胜
王春利
2015-05-14
董事 经理 监事
崔厚胜 董事长; [新增] 王兴华 副董事长; 周金明 董事; [新增] 陈滨 董事; 林全良 董事; 徐镇廷 董事; 陈滨 经理
王春利 董事长; [退出] 王兴华 副董事长; 石梅娟 董事; [退出] 陈滨 董事; 林全良 董事; 徐镇廷 董事; 陈滨 经理
2015-05-14
董事 经理 监事
变更后 王春生* 董事长 [新增] 王兴华 副董事长 林全良 董事 徐镇廷 董事 陈滨 董事 于强 董事 [新增] 陈滨 总经理 注:标有*标志的为法定代表人
变更前 崔厚胜* 董事长 [退出] 王兴华 副董事长 徐镇廷 董事 林全良 董事 陈滨 董事 周金明 董事 [退出] 陈滨 经理 注:标有*标志的为法定代表人
2015-05-14
董事 经理 监事
崔厚胜* 董事长 [新增] 王兴华 副董事长 徐镇廷 董事 林全良 董事 陈滨 董事 周金明 董事 [新增] 陈滨 经理 注:标有*标志的为法定代表人
王春利* 董事长 [退出] 王兴华 副董事长 石梅娟 董事 [退出] 林全良 董事 徐镇廷 董事 陈滨 董事 陈滨 经理 注:标有*标志的为法定代表人
2015-05-14
董事 经理 监事
1, [新增] 王春利*, [新增] 董事长;2, [新增] 王兴华, [新增] 副董事长;3, [新增] 石梅娟, [新增] 董事;4, [新增] 林全良, [新增] 董事;5, [新增] 徐镇廷, [新增] 董事;6, [新增] 陈滨, [新增] 董事;7, [新增] 陈滨, [新增] 经理
无
2014-06-03
董事 经理 监事
王春利* 董事长 [新增] 王兴华 副董事长 [新增] 石梅娟 董事 [新增] 林全良 董事 [新增] 徐镇廷 董事 [新增] 陈滨 董事 [新增] 陈滨 经理 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人
无 注:标有*标志的为法定代表人
2014-06-03
营业期限
30
10
2014-06-03
董事 经理 监事
王兴华,副董事长; 石梅娟,董事; 林全良,董事; 徐镇廷,董事; 陈滨,董事; 陈滨,经理;
2014-06-03
简称
首海国际经济技术咨询服务
联系电话
010-57537070
经理
苏根强
手机号码
未提供
电子邮件
shouhai@shouhai.com.cn
顺企采购
请卖家联系我
邮政编码
100055
公司地址
北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦23层07号
北京黄页
»
北京科技交流和推广服务业黄页
»
北京科技中介服务业黄页