北京高校京精工程管理咨询有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
北京高校京精工程管理咨询有限公司
经营范围
工程管理服务;工程勘查设计;工程造价咨询;会议服务;承办展览展示活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
营业执照
110102009059471
核准日期
2016-06-29 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
张凯
成立时间
2005年11月18日
职员人数
未公开
注册资本
400 万元 人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
工程管理公司黄页
高校京精工程管理咨询的股东
股东名字
出资比例
出资额
李世杰
400
高校京精工程管理咨询的管理人员
名字
职务
李世杰
执行董事
张凯
经理
魏文云
监事
北京高校京精工程管理咨询有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市西城区展览馆路1号14号楼,我公司主要提供工程管理服务;工程勘查设计;工程造价咨询;会议服务;承办展览展示活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。,
高校京精工程管理咨询的工商变更记录
住所
北京市朝阳区东三环南路98号1幢15层1810
北京市北京经济技术开发区荣华中路7号院3号楼12层1216A
2021-10-27
法定代表人
-
张凯
2021-03-29
董事 经理 监事
李世杰, 魏文云*, [新增] 张凯 [新增]
李世杰, 魏文云, [退出] 张凯* [退出]
2021-03-29
法定代表人
魏文云
张凯
2021-03-29
住所
北京市北京经济技术开发区荣华中路7号院3号楼12层1216A
北京市北京经济技术开发区科创五街38号院3号楼6层642
2020-11-19
住所
北京市北京经济技术开发区科创五街38号院3号楼6层642
北京市西城区展览馆路1号14号楼
2018-10-26
董事 经理 监事
李世杰, [新增] 魏文云, [新增] 张凯* [新增]
李建新, [退出] 李松杰* [退出]
2016-06-29
董事 经理 监事
李世杰 执行董事; [新增] 张凯 经理; [新增] 魏文云 监事 [新增]
李松杰 执行董事; [退出] 李松杰 经理; [退出] 李建新 监事 [退出]
2016-06-29
投资人
变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 李世杰 执行董事 [新增] 张凯* 经理 [新增] 魏文云 监事 [新增]
变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 李松杰* 执行董事 [退出] 李松杰* 经理 [退出] 李建新 监事 [退出]
2016-06-29
董事 经理 监事
李世杰 执行董事 [新增] 张凯* 经理 [新增] 魏文云 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人
李松杰* 执行董事 [退出] 李松杰* 经理 [退出] 李建新 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2016-06-29
投资人
李世杰 自然人股东 [新增]
李松杰 自然人股东 [退出]
2016-06-29
经营范围
工程管理服务;工程勘查设计;工程造价咨询;会议服务;承办展览展示活动。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
工程管理服务。
2016-06-29
法定代表人
张凯
李松杰
2016-06-29
投资人
李世杰,自然人股东;
李松杰,自然人股东;
2016-06-29
董事 经理 监事
李世杰,执行董事; 魏文云,监事;
李建新,监事;
2016-06-29
投资人
李松杰,自然人股东;
北京东方乾晟投资有限公司,企业法人;
2014-04-23
董事 经理 监事
李建新,监事;
吴敏,董事; 马春生,董事; 吴敏,经理; 李建新,监事;
2014-04-23
董事 经理 监事
李松杰 执行董事; [新增] 李松杰 经理; [新增] 李建新 监事
胡昱 董事长; [退出] 马春生 董事; [退出] 吴敏 董事; [退出] 吴敏 经理; [退出] 李建新 监事
2014-04-23
董事 经理 监事
李建新, 李松杰* [新增]
胡昱*, [退出] 李建新, 马春生, [退出] 吴敏 [退出]
2014-04-23
董事 经理 监事
李松杰* 执行董事 [新增] 李松杰* 经理 [新增] 李建新 监事 注:标有*标志的为法定代表人
胡昱* 董事长 [退出] 吴敏 董事 [退出] 马春生 董事 [退出] 吴敏 经理 [退出] 李建新 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2014-04-23
企业类型
有限责任公司(自然人独资)
有限责任公司(法人独资)
2014-04-23
投资人
李松杰 自然人股东 [新增]
北京东方乾晟投资有限公司 企业法人 [退出]
2014-04-23
法定代表人
李松杰
胡昱
2014-04-23
董事 经理 监事
胡昱* 董事长 吴敏 董事 马春生 董事 吴敏 经理 李建新 监事 注:标有*标志的为法定代表人
胡昱* 董事长 吴敏 董事 马春生 董事 吴敏 经理 李建新 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2014-02-28
认缴的出资额 实缴的出资额 投资人
北京东方乾晟投资有限公司 企业法人 [新增]
无
2014-02-28
董事 经理 监事
胡昱 董事长; 马春生 董事; 吴敏 董事; 吴敏 经理; 李建新 监事
胡昱 董事长; 李维平 副董事长; [退出] 马春生 董事; 赵群 董事; [退出] 吴敏 董事; 吴敏 总经理; 李建新 监事; 刘文 监事 [退出]
2010-06-18
注册资本
400( - 33.33333% )
600
2010-06-18
实收资本
400( - 33.33333% )
600
2010-06-18
注册资本
400万元( - 33.33333% )
600万元
2010-06-18
董事 经理 监事
胡昱* 董事长 马春生 董事 吴敏 董事 吴敏 经理 李建新 监事 注:标有*标志的为法定代表人
胡昱* 董事长 李维平 副董事长 [退出] 马春生 董事 赵群 董事 [退出] 吴敏 董事 吴敏 总经理 刘文 监事 [退出] 李建新 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2010-06-18
企业类型
有限责任公司(法人独资)
其他有限责任公司
2010-06-18
认缴的出资额 实缴的出资额 投资人
北京东方乾晟投资有限公司 400 企业法人
北京东方乾晟投资有限公司 400 企业法人 赵群 60 自然人股东 [退出] 丛小密 50 自然人股东 [退出] 张宝忠 50 自然人股东 [退出] 刘文 40 自然人股东 [退出]
2010-06-18
经营范围
工程管理服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。)
法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。
2010-06-18
实收资本
400 万元( - 33.33333% )
600 万元
2010-06-18
投资人
北京东方乾晟投资有限公司 400 企业法人;2 赵群 60 自然人股东 ;3 张宝忠 50 自然人股东 ;4 丛小密 50 自然人股东 ;5 刘文 40 自然人股东
北京东方乾晟投资有限公司 400 企业法人;2 赵群 60 自然人股东 ;3 丛小密 50 自然人股东 ;4 张宝忠 50 自然人股东 ;5 刘文 40 自然人股东
2009-01-16
简称
高校京精工程管理咨询
联系电话
+86-13261679703
经理
胡昱
手机号码
未提供
电子邮件
995488809@qq.com
QQ咨询
995488809
顺企采购
请卖家联系我
邮政编码
100044
公司地址
北京市西城区展览馆路1号14号楼
北京黄页
»
北京工程技术与规划管理黄页
»
北京工程管理公司黄页