北京展览馆宾馆有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
知识产权
法人名称
北京展览馆宾馆有限公司
主营产品
出租客房 , 办公场所及相关的商务服务 , 经营酒吧 , 餐厅 , 洗衣房 , 歌舞厅 , 健身房 , 台球房 , 桑拿浴 , 按摩 , 零售商品部 , 零售书刊 , 美容美发
经营范围
出租客房;经营酒吧、餐厅;向接受服务的客人零售酒、卷烟、雪茄烟;出租办公场所及相关的商务服务;会议服务;经营洗衣房、健身房、台球室;向接受服务的客人零售日用百货、工艺美术品;出租自行车。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;...
营业执照
110000410000228
核准日期
2016-05-04 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
丛日芳
成立时间
1985年02月01日
职员人数
380人
注册资本
300 万元 美元 (万元)
父公司
北京展览馆
官方网站
未提供
所属分类
酒店宾馆黄页
展览馆宾馆的股东
股东名字
出资比例
出资额
北京展览馆集团有限公司
886.030000
展览馆宾馆的管理人员
名字
职务
丛日芳
执行董事
谢宗意
经理
高丛
监事
北京展览馆宾馆有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市西城区西直门外大街135号,我公司主要提供出租客房;经营酒吧、餐厅;向接受服务的客人零售酒、卷烟、雪茄烟;出租办公场所及相关的商务服务;会议服务;经营洗衣房、健身房、台球室;向接受服务的客人零售日用百货、工艺美术品;出租自行车。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;...,
展开全文
展览馆宾馆的工商变更记录
董事 经理 监事
丛日芳*, 洪钢, [新增] 杨倩 [新增]
丛日芳*, 高丛, [退出] 尹克俭 [退出]
2022-02-07
股东改变姓名或名称
北京展览馆集团有限公司, [名称变更] 企业法人
北京展览馆, 企业法人
2018-12-29
董事 经理 监事
丛日芳 执行董事; 尹克俭 经理; [新增] 高丛 监事
丛日芳 执行董事; 谢宗意 经理; [退出] 高丛 监事
2018-12-29
董事 经理 监事
丛日芳*, 高丛, 尹克俭 [新增]
丛日芳*, 高丛, 谢宗意 [退出]
2018-12-29
董事 经理 监事
丛日芳* 执行董事 尹克俭 经理 [新增] 高丛 监事 注:标有*标志的为法定代表人
丛日芳* 执行董事 谢宗意 经理 [退出] 高丛 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2018-12-29
股东改变姓名或名称
北京展览馆集团有限公司 [新增]
北京展览馆 [退出]
2018-12-29
投资人
北京展览馆集团有限公司 企业法人 [名称变更]
北京展览馆 企业法人
2018-12-29
注册资本
886.03( + 195.34333% )
300
2017-01-20
董事 经理 监事
丛日芳*, 高丛, 谢宗意
丛日芳*, 高丛, 李宗望, [退出] 孟卫东, [退出] 隋欣, [退出] 谢宗意, 张利 [退出]
2017-01-20
董事 经理 监事
丛日芳 执行董事; [新增] 谢宗意 经理; 高丛 监事 [新增]
张力 董事长; [退出] 孟卫东 副董事长; [退出] 谢宗意 董事; 张利 董事; [退出] 李宗望 董事; [退出] 隋欣 董事; [退出] 张力 经理 [退出]
2017-01-20
注册资本
886.03万( + 195.34333% )
300万美元
2017-01-20
投资人
北京展览馆, 企业法人
北京旅游发展有限公司, [退出] 外国(地区)企业, [退出] 北京展览馆, 企业法人
2017-01-20
法定代表人
丛日芳
丛日芳
2017-01-20
投资人
变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 丛日芳* 执行董事 [新增] 谢宗意 经理 高丛 监事 [新增]
变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 张力* 董事长 [退出] 孟卫东 副董事长 [退出] 隋欣 董事 [退出] 李宗望 董事 [退出] 张利 董事 [退出] 谢宗意 董事 张力* 经理 [退出]
2017-01-20
注册资本
886.03万元( + 195.34333% )
300万元
2017-01-20
董事 经理 监事
丛日芳* 执行董事 [新增] 谢宗意 经理 高丛 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人
张力* 董事长 [退出] 孟卫东 副董事长 [退出] 隋欣 董事 [退出] 李宗望 董事 [退出] 张利 董事 [退出] 谢宗意 董事 张力* 经理 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2017-01-20
投资人
北京展览馆 企业法人
北京展览馆 法人股东 北京旅游发展有限公司 外国(地区)企业 [退出]
2017-01-20
营业期限
80
32
2017-01-20
注册资本
886.03万元
300万元
2017-01-20
投资人
北京展览馆,企业法人;
北京展览馆,法人股东;北京旅游发展有限公司,外国(地区)企业;
2017-01-20
企业类型
有限责任公司(法人独资)
有限责任公司(台港澳与境内合资)
2017-01-20
董事 经理 监事
谢宗意,经理;高丛,监事;
孟卫东,副董事长;隋欣,董事;李宗望,董事;张利,董事;谢宗意,董事;
2017-01-20
法定代表人
丛日芳
张力
2016-12-27
董事 经理 监事
李宗望, 孟卫东, [新增] 隋欣, 谢宗意, 张利, 张力*
侯卫军, [退出] 李宗望, 隋欣, 谢宗意, 张利, 张力*
2016-05-04
董事 经理 监事
张力 董事长; 孟卫东 副董事长; [新增] 谢宗意 董事; 张利 董事; 李宗望 董事; 隋欣 董事; 张力 经理
谢宗意 董事长; 侯卫军 副董事长; [退出] 李宗望 董事; 张利 董事; 隋欣 董事; 张力 经理
2016-05-04
董事 经理 监事
张力* 董事长 孟卫东 副董事长 [新增] 隋欣 董事 李宗望 董事 张利 董事 谢宗意 董事 张力* 经理 注:标有*标志的为法定代表人
谢宗意 董事长 侯卫军 副董事长 [退出] 李宗望 董事 隋欣 董事 张利 董事 张力* 经理 注:标有*标志的为法定代表人
2016-05-04
董事 经理 监事
孟卫东,副董事长;隋欣,董事;李宗望,董事;张利,董事;谢宗意,董事;
谢宗意,董事长;侯卫军,副董事长;李宗望,董事;隋欣,董事;张利,董事;
2016-05-04
住所
北京市西城区西直门外大街135号
北京市西城区西直门外大街135号
2016-03-29
董事 经理 监事
侯卫军, 李宗望, [新增] 隋欣, 谢宗意, 张利, [新增] 张力*
侯卫军, 黄小波, [退出] 隋欣, 谢宗意, 张力*, 赵玉婷 [退出]
2014-03-13
董事 经理 监事
谢宗意 董事长; 侯卫军 副董事长; 张力 董事; 隋欣 董事; 张利 董事; [新增] 李宗望 董事 [新增]
张力 董事长; 侯卫军 副董事长; 黄小波 董事; [退出] 隋欣 董事; 谢宗意 董事; 赵玉婷 董事 [退出]
2014-03-13
董事 经理 监事
谢宗意 董事长 侯卫军 副董事长 隋欣 董事 李宗望 董事 [新增] 张利 董事 [新增] 张力* 董事 注:标有*标志的为法定代表人
张力* 董事长 侯卫军 副董事长 隋欣 董事 赵玉婷 董事 [退出] 谢宗意 董事 黄小波 董事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2014-03-13
董事 经理 监事
谢宗意,董事长;侯卫军,副董事长;隋欣,董事;李宗望,董事;张利,董事;
侯卫军,副董事长;隋欣,董事;赵玉婷,董事;谢宗意,董事;黄小波,董事;
2014-03-13
营业期限
32
29
2013-11-14
董事 经理 监事
张力 董事长; 侯卫军 副董事长; [新增] 黄小波 董事; 赵玉婷 董事; 隋欣 董事; [新增] 谢宗意 董事
张力 董事长; 卡塔尔·辛格·德加拉 副董事长; [退出] 甘樑 董事; [退出] 杨友滨 董事; [退出] 赵玉婷 董事; 谢宗意 董事; 黄小波 董事
2013-08-07
投资人
北京展览馆,225,法人股东;北京旅游发展有限公司,75,外国(地区)企业;
北京展览馆,225,法人股东;德加拉投资有限公司,75,外国(地区)企业;
2013-08-07
董事 经理 监事
侯卫军,副董事长;赵玉婷,董事;谢宗意,董事;隋欣,董事;黄小波,董事;
卡塔尔·辛格·德加拉,副董事长;谢宗意,董事;黄小波,董事;杨友滨,董事;赵玉婷,董事;甘樑,董事;
2013-08-07
投资人
北京展览馆 225 法人股东 北京旅游发展有限公司 75 外国(地区)企业 [新增]
北京展览馆 225 法人股东 德加拉投资有限公司 75 外国(地区)企业 [退出]
2013-08-07
董事 经理 监事
张力* 董事长 侯卫军 副董事长 [新增] 赵玉婷 董事 谢宗意 董事 隋欣 董事 [新增] 黄小波 董事 注:标有*标志的为法定代表人
张力* 董事长 卡塔尔·辛格·德加拉 副董事长 [退出] 谢宗意 董事 黄小波 董事 杨友滨 董事 [退出] 赵玉婷 董事 甘樑 董事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2013-08-07
董事 经理 监事
张力 董事长; [新增] 卡塔尔·辛格·德加拉 副董事长; 甘樑 董事; 杨友滨 董事; 赵玉婷 董事; 谢宗意 董事; [新增] 黄小波 董事
杜广波 董事长; [退出] 卡塔尔·辛格·德加拉 副董事长; 张维 董事; [退出] 杨友滨 董事; 赵玉婷 董事; 黄小波 董事; 甘樑 董事
2013-01-11
董事 经理 监事
张力* 董事长 [新增] 卡塔尔·辛格·德加拉 副董事长 谢宗意 董事 [新增] 黄小波 董事 杨友滨 董事 赵玉婷 董事 甘樑 董事 注:标有*标志的为法定代表人
杜广波* 董事长 [退出] 卡塔尔·辛格·德加拉 副董事长 张维 董事 [退出] 甘樑 董事 黄小波 董事 赵玉婷 董事 杨友滨 董事 注:标有*标志的为法定代表人
2013-01-11
营业期限
29
28
2013-01-11
董事 经理 监事
卡塔尔·辛格·德加拉,副董事长;谢宗意,董事;黄小波,董事;杨友滨,董事;赵玉婷,董事;甘樑,董事;
卡塔尔·辛格·德加拉,副董事长;张维,董事;甘樑,董事;黄小波,董事;赵玉婷,董事;杨友滨,董事;
2013-01-11
投资人
北京展览馆,225,法人股东;德加拉投资有限公司,75,外国(地区)企业;
德加拉股份(香港)有限公司,0,企业法人;
2012-12-21
投资人
北京展览馆 225 法人股东 德加拉投资有限公司 75 外国(地区)企业 [新增]
北京展览馆 法人股东 德加拉股份(香港)有限公司 0 企业法人 [退出]
2012-12-21
投资人
北京展览馆 225 法人股东 [新增] 德加拉投资有限公司 75 外国(地区)企业 [新增]
德加拉股份(香港)有限公司 0 企业法人 [退出]
2012-12-21
经营范围
出租客房;经营酒吧、餐厅;向接受服务的客人零售酒、卷烟、雪茄烟。出租办公场所及相关的商务服务;会议服务;经营洗衣房、健身房、台球室;向接受服务的客人零售日用百货、工艺美术品;出租自行车。未经专项审批的项目除外。
出租客房;经营酒吧、餐厅;向接受服务的客人零售包装食品、酒、卷烟、雪茄烟。出租办公场所及相关的商务服务;经营洗衣房、健身房、台球室;向接受服务的客人零售日用百货、工艺美术品;出租自行车。未经专项审批的项目除外。
2011-05-09
法定代表人
张力
杜广波
2010-08-25
董事 经理 监事
杜广波 董事长; 卡塔尔·辛格·德加拉 副董事长; 张维 董事; [新增] 杨友滨 董事; 赵玉婷 董事; 黄小波 董事; [新增] 甘樑 董事 [新增]
杜广波 董事长; 卡塔尔·辛格·德加拉 副董事长; 倪澍 董事; [退出] 杨友滨 董事; 赵玉婷 董事
2009-10-22
董事 经理 监事
杜广波* 董事长 卡塔尔·辛格·德加拉 副董事长 张维 董事 [新增] 甘樑 董事 [新增] 黄小波 董事 [新增] 赵玉婷 董事 杨友滨 董事 注:标有*标志的为法定代表人
杜广波* 董事长 卡塔尔·辛格·德加拉 副董事长 赵玉婷 董事 杨友滨 董事 倪澍 董事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2009-10-22
董事 经理 监事
卡塔尔·辛格·德加拉,副董事长;张维,董事;甘樑,董事;黄小波,董事;赵玉婷,董事;杨友滨,董事;
卡塔尔·辛格·德加拉,副董事长;赵玉婷,董事;杨友滨,董事;倪澍,董事;
2009-10-22
经营范围
出租客房;经营酒吧、餐厅;向接受服务的客人零售包装食品、酒、卷烟、雪茄烟。出租办公场所及相关的商务服务;经营洗衣房、健身房、台球室;向接受服务的客人零售日用百货、工艺美术品;出租自行车。未经专项审批的项目除外。
出租客房;经营酒吧、餐厅;向接受服务的客人零售包装食品、酒。出租办公场所及相关的商务服务;经营洗衣房、健身房、台球室;向接受服务的客人零售日用百货、工艺美术品;出租自行车。未经专项审批的项目除外。
2009-10-22
展览馆宾馆的注册商标
注册号
名称
分类
状态
时间
3999674
北京展览馆宾馆;EXHIBITION CENTRE HOTEL BEIJING;E
餐饮住宿
商标已注册
2004-04-06
1579929
伏尔加;VOLGA
设计研究
商标续展完成
2000-03-07
简称
展览馆宾馆
联系电话
68316633-7804
经理
沈叙强
手机号码
未提供
电子邮件
beizhanzongban@sina.com
顺企采购
请卖家联系我
邮政编码
100044
公司地址
北京市西城区西直门外大街135号
北京黄页
»
北京住宿和餐饮业黄页
»
北京住宿业黄页
»
北京旅游饭店黄页