北京正信同城市政工程建设有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
简介
基本资料
变更记录
北京市正信同城市政工程建设有限公司主要做小市政、燃气工程、装饰工程的工程公司
法人名称
北京正信同城市政工程建设有限公司
经营范围
施工总承包;专业承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
营业执照
110105008663116
核准日期
2016-04-07 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
赵春颖
成立时间
2005年07月22日
职员人数
50人
注册资本
500 万元 人民币 (万元)
公司官网
http://
所属分类
工程技术与规划管理黄页
政工程建设的股东
股东名字
出资比例
出资额
北京正信创业投资咨询有限公司
500
政工程建设的管理人员
名字
职务
赵春颖
执行董事
周严
经理
崔利民
监事
政工程建设的工商变更记录
董事 经理 监事
敬叶 执行董事; [新增] 敬叶 经理; [新增] 赵春颖 监事
崔利民 执行董事; [退出] 崔利民 经理; [退出] 赵春颖 监事
2020-06-18
董事 经理 监事
敬叶*, [新增] 赵春颖
崔利民*, [退出] 赵春颖
2020-06-18
董事 经理 监事
敬叶* 执行董事 [新增] 敬叶* 经理 [新增] 赵春颖 监事 注:标有*标志的为法定代表人
崔利民* 执行董事 [退出] 崔利民* 经理 [退出] 赵春颖 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2020-06-18
法定代表人
敬叶
崔利民
2020-06-18
董事 经理 监事
崔利民 执行董事; 崔利民 经理; 赵春颖 监事 [新增]
周严 执行董事; [退出] 周严 经理; [退出] 崔利民 监事
2019-11-27
董事 经理 监事
崔利民*, 赵春颖 [新增]
崔利民, 周严* [退出]
2019-11-27
董事 经理 监事
崔利民* 执行董事 崔利民* 经理 赵春颖 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人
周严* 执行董事 [退出] 周严* 经理 [退出] 崔利民 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2019-11-27
法定代表人
崔利民
周严
2019-11-27
住所
北京市平谷区平谷镇航宇北街物业楼1室(一层)
北京市朝阳区西坝河168号恒川酒店内N01一层
2019-08-21
董事 经理 监事
周严 执行董事; 周严 经理; 崔利民 监事
赵春颖 执行董事; [退出] 周严 经理; 崔利民 监事
2018-04-03
董事 经理 监事
崔利民, 周严*
崔利民, 赵春颖*, [退出] 周严
2018-04-03
董事 经理 监事
周严* 执行董事 周严* 经理 崔利民 监事 注:标有*标志的为法定代表人
赵春颖* 执行董事 [退出] 周严 经理 崔利民 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2018-04-03
企业类型
有限责任公司(法人独资)
有限责任公司(自然人投资或控股)
2018-04-03
投资人
北京正信创业投资咨询有限公司 企业法人 [新增]
赵春颖 自然人股东 [退出] 崔利民 自然人股东 [退出] 周严 自然人股东 [退出] 于春利 自然人股东 [退出]
2018-04-03
法定代表人
周严
赵春颖
2018-04-03
住所
北京市朝阳区西坝河168号恒川酒店内N01一层
北京市朝阳区安翔路2号光环电信集团703室
2016-10-08
董事 经理 监事
赵春颖 执行董事; [新增] 周严 经理; 崔利民 监事
周严 执行董事; 周严 经理; 崔利民 监事
2016-04-07
董事 经理 监事
崔利民, 赵春颖*, [新增] 周严
崔利民, 周严*
2016-04-07
投资人
变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 赵春颖* 执行董事 [新增] 周严 经理 崔利民 监事
变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 周严* 执行董事 周严* 经理 崔利民 监事
2016-04-07
董事 经理 监事
赵春颖* 执行董事 [新增] 周严 经理 崔利民 监事 注:标有*标志的为法定代表人
周严* 执行董事 周严* 经理 崔利民 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2016-04-07
投资人
赵春颖 自然人股东 [新增] 崔利民 自然人股东 [新增] 周严 自然人股东 [新增] 于春利 自然人股东 [新增]
北京正信创业投资咨询有限公司 法人股东 [退出]
2016-04-07
法定代表人
赵春颖
周严
2016-04-07
投资人
赵春颖,自然人股东; 崔利民,自然人股东; 周严,自然人股东; 于春利,自然人股东;
北京正信创业投资咨询有限公司,法人股东;
2016-04-07
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
有限责任公司(法人独资)
2016-04-07
董事 经理 监事
周严,经理; 崔利民,监事;
崔利民,监事;
2016-04-07
投资人
北京正信创业投资咨询有限公司,法人股东;
赵春颖,自然人股东; 崔利民,自然人股东; 周严,自然人股东; 于春利,自然人股东;
2015-09-11
董事 经理 监事
崔利民,监事;
李继光,监事;
2015-09-11
董事 经理 监事
周严 执行董事; [新增] 周严 经理; [新增] 崔利民 监事 [新增]
赵春颖 执行董事; [退出] 赵春颖 总经理; [退出] 李继光 监事 [退出]
2015-09-11
董事 经理 监事
崔利民, [新增] 周严* [新增]
李继光, [退出] 赵春颖* [退出]
2015-09-11
董事 经理 监事
周严* 执行董事 [新增] 周严* 经理 [新增] 崔利民 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人
赵春颖* 执行董事 [退出] 赵春颖* 总经理 [退出] 李继光 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2015-09-11
企业类型
有限责任公司(法人独资)
有限责任公司(自然人投资或控股)
2015-09-11
投资人
北京正信创业投资咨询有限公司 法人股东 [新增]
赵春颖 自然人股东 [退出] 崔利民 自然人股东 [退出] 周严 自然人股东 [退出] 于春利 自然人股东 [退出]
2015-09-11
法定代表人
周严
赵春颖
2015-09-11
董事 经理 监事
赵春颖* 执行董事 赵春颖* 总经理 李继光 监事 注:标有*标志的为法定代表人
赵春颖* 执行董事 赵春颖* 总经理 李继光 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2014-02-28
投资人
赵春颖 自然人股东 [新增] 崔利民 自然人股东 [新增] 周严 自然人股东 [新增] 于春利 自然人股东 [新增]
无
2014-02-28
董事 经理 监事
-
赵春颖 执行董事; 赵春颖 总经理; 李继光 监事
2011-08-22
简称
政工程建设
联系电话
634469160
经理
牟军
经理手机
+86-13311262858
电子邮件
cozxcy@126.com
顺企采购
请卖家联系我
邮政编码
100101
公司地址
北京市朝阳区西坝河168号恒川酒店内N01一层
北京黄页
»
北京专业技术服务业黄页
»
北京工程技术与规划管理黄页