广州爱秀舞蹈培训有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
广州爱秀舞蹈培训有限公司
经营范围
舞蹈辅导服务;美术辅导服务;音乐辅导服务;瑜伽辅导服务;戏剧艺术辅导服务;表演艺术辅导服务;摄影艺术辅导服务;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);舞台表演艺术指导服务;舞台表演美工服务;...群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;...(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展...
营业执照
91440101MA59LRHG1F
经营状态
在业
法人代表
董琳
成立时间
2017年04月19日
职员人数
未公开
注册资本
50万 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
舞蹈、戏剧用品公司
爱秀舞蹈培训的股东
股东名字
出资比例
出资额
叶钦彬
70.0
张文学
20.0
邓伟俊
10.0
爱秀舞蹈培训的管理人员
名字
职务
叶钦彬
监事
董琳
执行董事兼总经理
广州爱秀舞蹈培训有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市天河区东圃一横路23号全部(部位:自编B109、B110房),我公司主要提供舞蹈辅导服务;美术辅导服务;音乐辅导服务;瑜伽辅导服务;戏剧艺术辅导服务;表演艺术辅导服务;摄影艺术辅导服务;职业技能培训;舞台表演艺术指导服务;舞台表演美工服务;...群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;...(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展...,
展开全文
爱秀舞蹈培训的工商变更记录
住所变更
广州市天河区岑村松岗大街6号471室
广州市天河区东圃一横路23号全部(部位:自编B109、B110房)
2021-02-05
股东变更
邓伟俊 叶钦彬 张文学
邓伟俊 杨勤政 [退出] 叶钦彬 张文学
2021-02-05
章程备案
准予章程备案
-
2021-02-05
遗失补领
遗失补领
-
2021-02-05
具体经营项目申报
从事艺术培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);从事体育培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);从事语言能力培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);教育教学检测和评价活动;招生辅助服务;组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;组织体育表演活动;文艺创作;市场营销策划;项目策划与公关服务;咨询策划服务;文具用品批发;国内贸易代理;销售代理;
舞蹈辅导服务;美术辅导服务;音乐辅导服务;瑜伽辅导服务;戏剧艺术辅导服务;表演艺术辅导服务;摄影艺术辅导服务;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);舞台表演艺术指导服务;舞台表演美工服务;文艺创作服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;文化艺术咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);
2021-02-05
监事备案
周海明 [新增]
杨勤政 [退出]
2021-02-05
资金数额变更
100.0000 (单位:万元)( + 100% )
50.0000 (单位:万元)
2018-06-20
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2018-06-20
经理备案
杨勤政,监事,选举, [新增] 叶钦彬,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
董琳,执行董事兼经理,,是 [退出] 叶钦彬,监事,, [退出]
2018-03-30
组织机构备案
杨勤政,监事,选举, [新增] 叶钦彬,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
董琳,执行董事兼经理,,是 [退出] 叶钦彬,监事,, [退出]
2018-03-30
监事备案
杨勤政,监事,选举, [新增] 叶钦彬,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
董琳,执行董事兼经理,,是 [退出] 叶钦彬,监事,, [退出]
2018-03-30
董事备案
邓伟俊,,, [新增] 杨勤政,,, [新增] 杨勤政,监事,选举, [新增] 叶钦彬,执行董事兼经理,选举,是 张文学,,, [新增]
董琳,执行董事兼经理,,是 [退出] 叶钦彬,监事,,
2018-03-30
财务负责人
叶钦彬
董琳
2018-03-30
股东变更
邓伟俊; [新增] 杨勤政; 叶钦彬; 张文学; [新增]
董琳; [退出] 吴华辉; [退出] 杨勤政; 叶钦彬;
2018-03-30
法定代表人变更
叶钦彬
董琳
2018-03-30
监事备案
杨勤政(监事) [新增] 叶钦彬(执行董事兼经理)
董琳(执行董事兼经理) [退出] 叶钦彬(监事)
2018-03-30
董事备案
邓伟俊 [新增] 杨勤政 [新增] 杨勤政(监事) [新增] 叶钦彬(执行董事兼经理) [新增] 张文学 [新增]
董琳(执行董事兼经理) [退出] 叶钦彬(监事) [退出]
2018-03-30
经理备案
杨勤政(监事) [新增] 叶钦彬(执行董事兼经理)
董琳(执行董事兼经理) [退出] 叶钦彬(监事)
2018-03-30
组织机构备案
杨勤政(监事) [新增] 叶钦彬(执行董事兼经理)
董琳(执行董事兼经理) [退出] 叶钦彬(监事)
2018-03-30
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2018-03-30
简称
爱秀舞蹈培训
联系电话
020-
联系人
未提供
手机号码
未提供
电子邮件
未提供
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
广州市天河区东圃一横路23号全部(部位:自编B109、B110房)
广州黄页
»
广州运动、休闲公司
»
广州舞蹈、戏剧用品公司