深圳市城龙房地产开发有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
深圳市城龙房地产开发有限公司
经营范围
房地产开发及商品房租赁、销售、管理;铝合金门窗、木门窗、玻璃幕墙、建筑材料、涂料、油漆、防水保温材料、家具购销。
营业执照
914403009796508364
经营状态
在业
法人代表
孔晓
成立时间
1994年02月14日
职员人数
未公开
注册资本
1000万元 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
房地产开发商黄页
城龙房地产开发的股东
股东名字
出资比例
出资额
深圳市城市建设开发(集团)有限公司
1000
城龙房地产开发的管理人员
名字
职务
王华本
监事
孔晓
执行(常务)董事
孔晓
总经理
王华本
监事
孔晓
执行(常务)董事
孔晓
总经理
深圳市城龙房地产开发有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区龙城街道中心城龙福路城龙花园9栋商铺124,我公司主要提供房地产开发及商品房租赁、销售、管理;铝合金门窗、木门窗、玻璃幕墙、建筑材料、涂料、油漆、防水保温材料、家具购销。,
城龙房地产开发的工商变更记录
总经理
黄进杰(执行董事), [新增] 黄进杰(总经理) [新增]
周文俊(执行董事), [退出] 周文俊(总经理) [退出]
2022-07-04
董事长或执行董事成员
黄进杰(执行董事), [新增] 黄进杰(总经理) [新增]
周文俊(执行董事), [退出] 周文俊(总经理) [退出]
2022-07-04
章程或章程修正案通过日期
2022-06-14
2021-12-06
2022-07-04
成员
黄进杰(执行董事),黄进杰(总经理)
周文俊(执行董事),周文俊(总经理)
2022-07-04
负责人
黄进杰
周文俊
2022-07-04
章程或章程修正案通过日期
2021-12-06
2021-06-16
2022-03-09
章程修正案
-
-
2022-03-09
成员
周文俊(执行董事),周文俊(总经理)
孔晓(执行董事),孔晓(总经理)
2021-12-29
指定联系人
郑燕茹
郭曙军
2021-12-29
总经理
周文俊(执行董事), [新增] 周文俊(总经理) [新增]
孔晓(执行董事), [退出] 孔晓(总经理) [退出]
2021-12-29
负责人
周文俊
孔晓
2021-12-29
章程或章程修正案通过日期
2021-06-16
2021-06-16
2021-12-29
董事长或执行董事成员
周文俊(执行董事), [新增] 周文俊(总经理) [新增]
孔晓(执行董事), [退出] 孔晓(总经理) [退出]
2021-12-29
升级换照
-
-
2021-06-30
章程或章程修正案通过日期
2021-06-16
2017-04-14
2021-06-30
地址
深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙福路156号城龙花园11栋401
深圳市龙岗区龙城街道中心城龙福路城龙花园9栋商铺124
2021-06-30
章程修正案
-
-
2021-06-30
成员
卿竹(监事)
周文俊(监事)
2021-04-29
监事信息
卿竹(监事) [新增]
周文俊(监事) [退出]
2021-04-29
成员
周文俊(监事),孔晓(执行董事),孔晓(总经理)
孔晓(执行董事),孔晓(总经理),陈文(监事)
2020-09-02
监事信息
周文俊(监事), [新增] 孔晓(执行董事), 孔晓(总经理)
孔晓(执行董事), 孔晓(总经理), 陈文(监事) [退出]
2020-09-02
成员
陈文(监事)
王华本(监事)
2018-09-26
高级管理人员备案
监事:陈文 [新增]
监事:王华本 [退出]
2018-09-26
章程或章程修正案通过日期
2017-04-14
2017-03-01
2017-05-18
章程
-
-
2017-05-18
投资人
深圳市城市建设开发(集团)有限公司 1000.0(万元)100.00%
深圳市城市建设开发(集团)公司 1000.0(万元)100.00%
2017-04-10
投资人变更
股东名称:深圳市城市建设开发(集团)有限公司、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000; [新增]
股东名称:深圳市城市建设开发(集团)公司、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000; [退出]
2017-04-10
投资人变更
名称:深圳市城市建设开发(集团)有限公司,出资额:1000,出资比例:100 [新增]
名称:深圳市城市建设开发(集团)公司,出资额:1000,出资比例:100 [退出]
2017-04-10
章程或章程修正案通过日期
2017-03-01
2014-03-12
2017-04-10
股东
深圳市城市建设开发(集团)有限公司 1000.0000(万元) 100.0000% [新增]
深圳市城市建设开发(集团)公司 1000.0000(万元) 100.0000% [退出]
2017-04-10
章程或章程修正案通过日期
2017-04-10
股东
深圳市城市建设开发(集团)有限公司 1000.0000(万元) 100.0000%
深圳市城市建设开发(集团)公司 1000.0000(万元) 100.0000%
2017-04-10
一照一码换照
2017-02-20
统一社会信用代码
*****4
-
2017-02-20
其他事项备案
*****4
-
2017-02-20
一照一码换照
-
-
2017-02-20
负责人
孔晓
孔晓
2014-03-12
成员
孔晓(执行董事),王华本(监事),孔晓(总经理)
孔晓(执行董事),王华本(监事),孔晓(总经理)
2014-03-12
成员
孔晓
孔晓
2014-03-12
期限
自1994-02-14至5000-01-01
自1994-02-14至2014-02-13
2014-03-12
高级管理人员备案
监事:王华本 执行董事:孔晓 总经理:孔晓
总经理:孔晓 执行董事:孔晓 监事:王华本
2014-03-12
负责人变更
总经理:孔晓; 监事:王华本; 董事长:孔晓; 法定代表人:孔晓;
监事:王华本; 董事长:孔晓; 法定代表人:孔晓; 总经理:孔晓;
2014-03-12
期限变更
1994-02-14,5000-01-01
1994-02-14,2014-02-13
2014-03-12
董事长或执行董事成员
孔晓(执行董事)
孔晓(执行董事)
2014-03-12
期限变更
永续经营
从1994-02-14至2014-02-13
2014-03-12
高管人员
孔晓(总经理)
孔晓(总经理)
2014-03-12
高管人员
孔晓(总经理) 孔晓(执行(常务)董事) 王华本(监事)
孔晓(总经理) 王华本(监事) 孔晓(执行(常务)董事)
2014-03-12
董事成员
孔晓(总经理) 孔晓(执行(常务)董事) 王华本(监事)
孔晓(总经理) 王华本(监事) 孔晓(执行(常务)董事)
2014-03-12
法定代表人
孔晓
孔晓
2014-03-12
经营期限
永续经营
自1994年2月14日起至2014年2月13日止
2014-03-12
董事成员
孔晓(总经理) 孔晓(执行(常务)董事) 王华本(监事)
孔晓(总经理) 王华本(监事) 孔晓(执行(常务)董事)
2014-03-12
高管人员
孔晓(总经理) 孔晓(执行(常务)董事) 王华本(监事)
孔晓(总经理) 王华本(监事) 孔晓(执行(常务)董事)
2014-03-12
其他事项备案
-
-
2013-12-27
期限变更
-
-
2013-12-27
地址变更
深圳市龙岗区龙城街道中心城龙福路城龙花园9栋商铺124
深圳市龙岗区龙福路城龙花园9栋206室
2008-11-27
投资人
深圳市城市建设开发(集团)公司 1000.0(万元)100.00%
深圳市城市建设开发(集团)公司 900.0(万元)90.00% 深圳市城建开发集团公司工会工作委员会 100.0(万元)10.00%
2007-08-02
其他事项备案
*****
*****63
2007-08-02
投资人变更
名称:深圳市城市建设开发(集团)公司,出资额:1000,出资比例:100 [新增]
名称:深圳市城建开发集团公司工会工作委员会,出资额:100,出资比例:10 [退出] 名称:深圳市城市建设开发(集团)公司,出资额:900,出资比例:90 [退出]
2007-08-02
注册号/注册号升级
*****
*****63
2007-08-02
成员
孔晓(执行董事),王华本(监事),孔晓(总经理)
孔晓(执行董事),孔晓(总经理),蔡楚辉(监事)
2006-06-12
高级管理人员备案
-
-
2006-06-12
章程备案
-
-
2006-06-12
监事信息
王华本(监事) [新增]
蔡楚辉(监事) [退出]
2006-06-12
高级管理人员备案
-
-
2004-08-12
实收资本
1000
0
2004-08-12
成员
孔晓(执行董事),孔晓(总经理),蔡楚辉(监事)
蔡楚辉(监事),杨立祥(总经理),孔晓(执行董事)
2004-08-12
董事长或执行董事成员
孔晓(执行董事)
孔晓(执行董事)
2004-08-12
其他事项备案
-
-
2004-08-12
地址变更
深圳市龙岗区龙福路城龙花园9栋206室
深圳市福田区红岭南路30号滨江大厦3号楼5楼
2002-03-21
负责人
孔晓
杨立祥
2001-10-24
成员
孔晓
杨立祥
2001-10-24
成员
杨立祥(总经理),蔡楚辉(监事),孔晓(执行董事)
杨立祥(执行董事),杨立祥(总经理),蔡楚辉(监事)
2001-10-24
董事长或执行董事成员
孔晓(执行董事) [新增]
杨立祥(执行董事) [退出]
2001-10-24
投资人
深圳市城市建设开发(集团)公司 900.0(万元)90.00% 深圳市城建开发集团公司工会工作委员会 100.0(万元)10.00%
深圳市城市建设开发(集团)公司 810.0(万元)90.00% 深圳市城建开发集团公司工会工作委员会 90.0(万元)10.00%
2000-03-30
注册资本
1000( + 11.11111% )
900
2000-03-30
注册资本变更
1000( + 11.11111% )
900
2000-03-30
投资人变更
名称:深圳市城建开发集团公司工会工作委员会,出资额:100( + 11.11111% ),出资比例:10 名称:深圳市城市建设开发(集团)公司,出资额:900( + 11.11111% ),出资比例:90
名称:深圳市城建开发集团公司工会工作委员会,出资额:90,出资比例:10 名称:深圳市城市建设开发(集团)公司,出资额:810,出资比例:90
2000-03-30
其他事项备案
-
-
1999-02-08
注册号/注册号升级
*****63
27952507-3
1999-02-08
地址变更
深圳市福田区红岭南路30号滨江大厦3号楼5楼
深圳市龙岗区龙岗镇东三村三巷五号
1999-02-08
负责人
杨立祥
尹建华
1998-05-04
注册资本
900( + 80% )
500
1998-05-04
期限
自1994-02-14至2014-02-13
自1994-02-14至1997-12-31
1998-05-04
其他事项备案
-
-
1998-05-04
经营范围变更
房地产开发及商品房租赁、销售、管理;铝合金门窗、木门窗、玻璃幕墙、建筑材料、涂料、油漆、防水保温材料、家具购销。
房地产开发及商品房租赁、销售、管理,铝合金门窗、木门窗、玻璃幕墙、建筑材料、涂料、油漆、防水保温材料、家具。
1998-05-04
注册资本变更
900( + 80% )
500
1998-05-04
市场主体类型变更
有限责任公司
全民
1998-05-04
名称变更
深圳市城龙房地产开发有限公司
深圳市龙岗城龙房地产开发公司
1998-05-04
期限变更
从1994-02-14至2014-02-13
从1994-02-14至1997-12-31
1998-05-04
期限
自1994-02-14至1997-12-31
自1900-01-01至1900-01-01
1997-04-07
副本数
2
1
1997-04-07
期限变更
从1994-02-14至1997-12-31
从1900-01-01至1900-01-01
1997-04-07
地址变更
深圳市龙岗区龙岗镇东三村三巷五号
深圳市龙岗镇东三村三巷五号
1997-04-07
简称
城龙房地产开发
联系电话
0755-82240138
联系人
未提供
手机号码
未提供
电子邮件
clhys2009@126.com
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
深圳市龙岗区龙城街道中心城龙福路城龙花园9栋商铺124
深圳黄页
»
深圳房地产业黄页
»
深圳房地产开发商黄页