广州云顶会能源有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
广州云顶会能源有限公司
经营范围
热力生产和供应;能源技术研究、技术开发服务;能源技术咨询服务;能源管理服务;新材料技术转让服务;节能技术转让服务;数据处理和存储服务;数据处理和存储产品设计;...商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;贸易咨询服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
营业执照
91440101MA59QABW5Q
经营状态
在业
法人代表
冯卫勇
成立时间
2017年07月11日
职员人数
未公开
注册资本
50万 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
电力、热力生产和供应业黄页
云顶会能源的股东
股东名字
出资比例
出资额
李南海
40.0
黎瑞华
10.0
广州云顶会能源有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市番禺区沙湾镇龙湾村龙古路11号,我公司主要提供热力生产和供应;能源技术研究、技术开发服务;能源技术咨询服务;能源管理服务;新材料技术转让服务;节能技术转让服务;数据处理和存储服务;数据处理和存储产品设计;...商品批发贸易;商品零售贸易;技术进出口;贸易咨询服务;〓,
云顶会能源的工商变更记录
法定代表人变更
李南海
朱显航
2022-01-21
股东变更
李南海, [新增] 黎瑞华 [新增]
朱显航 [退出]
2022-01-21
住所变更
广州市番禺区市桥街西城路6街1号2梯503房
广州市番禺区沙湾镇龙湾村龙古路11号
2022-01-21
董事备案
李南海 [新增]
朱显航 [退出]
2022-01-21
企业类型变更
有限责任公司(自然人投资或控股)
有限责任公司(自然人独资)
2022-01-21
经理备案
李南海 [新增]
朱显航 [退出]
2022-01-21
股东变更
朱显航 [新增]
朱从笑 [退出] 冯卫勇 [退出]
2020-03-16
章程备案
准予章程备案
-
2020-03-16
法定代表人变更
朱显航
冯卫勇
2020-03-16
经理备案
朱显航 [新增]
冯卫勇 [退出]
2020-03-16
董事备案
朱显航 [新增]
冯卫勇 [退出]
2020-03-16
企业类型变更
有限责任公司(自然人独资)
有限责任公司(自然人投资或控股)
2020-03-16
股东变更
朱从笑 [新增] 冯卫勇
冯卫勇
2019-08-08
章程备案
准予章程备案
-
2019-08-08
企业类型变更
有限责任公司(自然人投资或控股)
有限责任公司(自然人独资)
2019-08-08
章程备案
准予章程备案
-
2019-03-21
股东变更
冯卫勇 [新增]
冯汶轩 [退出]
2019-03-21
工商登记联络员备案
冯卫勇
-
2019-03-12
经理备案
冯卫勇 [新增]
冯汶轩 [退出]
2019-03-12
章程备案
准予章程备案
-
2019-03-12
董事备案
冯卫勇 [新增]
冯汶轩 [退出]
2019-03-12
法定代表人变更
冯卫勇
冯汶轩
2019-03-12
经理备案
冯卫勇 [新增]
冯汶轩 [退出]
2019-03-11
董事备案
冯卫勇 [新增]
冯汶轩 [退出]
2019-03-11
法定代表人变更
冯卫勇
冯汶轩
2019-03-11
工商登记联络员备案
冯卫勇
-
2019-03-11
董事备案
冯汶轩,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 黎瑞华,监事,选举,
冯卫勇,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 黎瑞华,监事,选举,
2018-02-28
经理备案
冯汶轩,执行董事兼经理,选举, [新增] 黎瑞华,监事,选举,
冯卫勇,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 黎瑞华,监事,选举,
2018-02-28
组织机构备案
冯汶轩,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 黎瑞华,监事,选举,
冯卫勇,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 黎瑞华,监事,选举,
2018-02-28
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2018-02-28
股东变更
冯汶轩; [新增]
冯卫勇; [退出]
2018-02-28
董事备案
冯汶轩(执行董事兼经理) [新增] 黎瑞华(监事)
冯卫勇(执行董事兼经理) [退出] 黎瑞华(监事)
2018-02-28
经理备案
冯汶轩(执行董事兼经理) [新增] 黎瑞华(监事)
冯卫勇(执行董事兼经理) [退出] 黎瑞华(监事)
2018-02-28
组织机构备案
冯汶轩(执行董事兼经理) [新增] 黎瑞华(监事)
冯卫勇(执行董事兼经理) [退出] 黎瑞华(监事)
2018-02-28
法定代表人变更
冯汶轩
冯卫勇
2018-02-28
财务负责人
冯汶轩
冯卫勇
2018-02-28
组织机构备案
冯卫勇,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 黎瑞华,监事,选举, [新增]
冯卫勇,执行董事兼经理,,是 [退出] 王伟祥,监事,, [退出]
2017-12-08
监事备案
冯卫勇,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 黎瑞华,监事,选举, [新增]
冯卫勇,执行董事兼经理,,是 [退出] 王伟祥,监事,, [退出]
2017-12-08
组织机构备案
冯卫勇(执行董事兼经理) 黎瑞华(监事) [新增]
冯卫勇(执行董事兼经理) 王伟祥(监事) [退出]
2017-12-08
监事备案
冯卫勇(执行董事兼经理) 黎瑞华(监事) [新增]
冯卫勇(执行董事兼经理) 王伟祥(监事) [退出]
2017-12-08
简称
云顶会能源
联系电话
020-
联系人
未提供
手机号码
未提供
电子邮件
未提供
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
广州市番禺区沙湾镇龙湾村龙古路11号
广州黄页
»
广州水电煤气供应黄页
»
广州电力、热力生产和供应业黄页