绍兴荣丰机械配件有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
绍兴荣丰机械配件有限公司
经营范围
生产、销售:机械配件、五金加工、铸件。
营业执照
330621000138839
经营状态
在业
法人代表
周光荣
成立时间
2002年11月13日
职员人数
未公开
注册资本
300万人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
通用设备厂黄页
荣丰机械配件的股东
股东名字
出资比例
出资额
周光荣
300
绍兴荣丰机械配件有限公司,办公室地址位于水乡、桥乡、酒乡、名士之乡绍兴,绍兴市柯桥区兰亭镇山头村木栅桥,我公司主要提供生产、销售:机械配件、五金加工、铸件。,
荣丰机械配件的工商变更记录
章程修正案备案
-
-
2022-10-26
经营期限备案
营业期限至: 营业期限至: 长期
营业期限至: 2022-11-12
2022-10-26
统一社会信用代码生成对照
统一社会信用代码:*****3XH
注册号:***** 组织机构代码证:74506173X
2016-07-13
换发统一社会信用代码执照
统一社会信用代码:9********6173XH
注册号:********38839 组织机构代码证:********X
2016-07-13
住所变更
住所: 绍兴市柯桥区兰亭镇山头村木栅桥 邮政编码: ****** 电话: *******
住所: 兰亭镇山头村木栅桥 邮政编码: ****** 电话: *******
2016-07-13
名称变更
绍兴荣丰机械配件有限公司
绍兴县荣丰机械配件有限公司
2016-07-13
住所变更
住所: 绍兴市柯桥区兰亭镇山头村木栅桥 邮政编码: ****** 电话: *******
住所: 兰亭镇山头村木栅桥 邮政编码: ****** 电话: *******
2016-07-12
换发统一社会信用代码执照
统一社会信用代码:*****3XH
注册号:***** 组织机构代码证:74506173X
2016-07-12
名称变更
绍兴荣丰机械配件有限公司
绍兴县荣丰机械配件有限公司
2016-07-12
高级管理人员备案
姓名: 李孝琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 周道永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 周光荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 莫国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 周道永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 周光荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
2014-08-04
投资人备案
姓名: 周光荣; 出资额: ***; 百分比: ***%
姓名: 莫国荣; 出资额: ***; 百分比: **% [退出] 姓名: 周光荣; 出资额: ***; 百分比: **%
2014-08-04
组织机构变更
姓名: 李孝琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 周道永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 周光荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 莫国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 周道永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 周光荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
2014-08-04
企业类型变更
一人有限责任公司(自然人独资)
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
2014-08-04
企业类型变更
一人有限责任公司(自然人独资)
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
2014-08-03
投资人备案
姓名: 周光荣; 出资额: ***; 百分比: ***%
姓名: 莫国荣; 出资额: ***; 百分比: **% [退出] 姓名: 周光荣; 出资额: ***; 百分比: **%
2014-08-03
高级管理人员备案
姓名: 李孝琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 周道永; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 周光荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 莫国荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 周道永; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 周光荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
2014-08-03
高级管理人员备案
姓名: 莫国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 周道永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 周光荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 莫国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 周道永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 周道永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
2014-03-25
组织机构变更
姓名: 莫国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 周道永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 周光荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 莫国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 周道永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 周道永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
2014-03-25
法定代表人变更
周光荣
周道永
2014-03-25
法定代表人变更
周光荣
周道永
2014-03-24
高级管理人员备案
姓名: 莫国荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 周道永; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 周光荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 莫国荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 周道永; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 周道永; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
2014-03-24
投资人备案
姓名: 莫国荣; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 周光荣; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
姓名: 莫国荣; 出资额: ***; 百分比: **.****% 姓名: 周道永; 出资额: ***; 百分比: **.****% [退出]
2013-12-16
营业期限变更
营业期限: 2002/11/13 至 2022/11/12
营业期限: 2002/11/13 至 2012/11/12
2012-07-19
高级管理人员备案
姓名: 莫国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 周道永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 周道永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
姓名: 金国良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 莫国林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 莫国林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
2011-12-29
投资人备案
姓名: 莫国荣; 出资额: ***; 百分比: **.****% 姓名: 周道永; 出资额: ***; 百分比: **.****% [新增]
姓名: 金国良; 出资额: **; 百分比: **% [退出] 姓名: 莫国荣; 出资额: **; 百分比: **%
2011-12-29
组织机构变更
姓名: 莫国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 周道永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 周道永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
姓名: 金国良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 莫国林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 莫国林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
2011-12-29
实收资本变更
300( + 500% )
50
2011-12-29
法定代表人变更
周道永
莫国荣
2011-12-29
注册资本变更
300( + 500% )
50
2011-12-29
集团编号升级
注册号: *****
注册号: *****70
2010-12-17
变更注册号
注册号:*****
注册号:*****70
2010-12-17
一般经营项目变更
一般经营项目: 生产、销售:机械配件、五金加工、铸件。
一般经营项目: 生产、销售:机械配件、五金加工、铸件。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营)
2010-12-17
变更注册号
注册号: ********38839
注册号: ********870
2010-12-17
经营范围变更
经营范围: 生产、销售:机械配件、五金加工、铸件。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营)行业代码: 3560
经营范围: 生产、销售:机械配件、五金加工。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营)行业代码: 3560
2004-03-30
投资人备案
姓名: 莫国荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 莫国林; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
2003-11-13
投资人备案
姓名: 金国良; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 金国良; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **%
2003-11-13
投资人备案
姓名: 莫国荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 莫国林; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
2003-11-13
投资人备案
姓名: 金国良; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 金国良; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **%
2003-11-13
经营范围变更
经营范围: 生产、销售:机械配件、五金加工。(经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营)行业代码: 3560
经营范围: 生产、销售:机械配件、五金加工。行业代码: 3560
2003-11-13
法定代表人变更
莫国荣
莫国林
2003-11-13
简称
荣丰机械配件
联系电话
0575-84601606
联系人
未提供
手机号码
未提供
电子邮件
未提供
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
绍兴市柯桥区兰亭镇山头村木栅桥
绍兴黄页
»
绍兴制造业黄页
»
绍兴通用设备厂黄页