广州建钢贸易有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
广州建钢贸易有限公司
经营范围
钢材批发;钢材零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
营业执照
914401015856825871
经营状态
在业
法人代表
朱慧玲
成立时间
2011年11月21日
职员人数
未公开
注册资本
300万 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
零售业黄页
建钢的股东
股东名字
出资比例
出资额
陈怀记
120.0
黄小雅
90.0
冯庆光
90.0
广州建钢贸易有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市增城新塘镇新墩村新市场大街8号(临时经营场所使用证明有效期至2018年5月18日),我公司主要提供钢材批发;钢材零售;商品批发贸易;商品零售贸易;货物进出口;技术进出口;〓,
建钢的工商变更记录
章程备案
准予章程备案
-
2020-11-16
法定代表人变更
陈怀记
麦妃曾
2020-11-16
监事备案
黄小雅 [新增]
吴奇隆 [退出]
2020-11-16
具体经营项目申报
建筑用钢筋产品销售;建筑装饰材料销售;高品质特种钢铁材料销售;门窗销售;金属材料销售;五金产品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);物业管理;仓储设备租赁服务;柜台、摊位出租;技术进出口;货物进出口
钢材批发;钢材零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;
2020-11-16
工商登记联络员备案
陈怀记
-
2020-11-16
经理备案
陈怀记 [新增]
麦妃曾 [退出]
2020-11-16
董事备案
陈怀记 [新增]
麦妃曾 [退出]
2020-11-16
股东变更
陈怀记 [新增] 冯庆光 黄小雅 [新增]
冯庆光 吴奇隆 [退出]
2020-11-16
组织机构备案
麦妃曾,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 吴奇隆,监事,选举,
吴奇隆,监事,选举, 朱慧玲,执行董事兼经理,聘用,是 [退出]
2018-04-11
董事备案
冯庆光,,, [新增] 麦妃曾,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 吴奇隆,监事,选举,
吴奇隆,监事,选举, 朱慧玲,执行董事兼经理,聘用,是 [退出]
2018-04-11
经理备案
麦妃曾,执行董事兼经理,选举, [新增] 吴奇隆,监事,选举,
吴奇隆,监事,选举, 朱慧玲,执行董事兼经理,聘用,是 [退出]
2018-04-11
住所变更
广州市增城区新塘镇新墩村新市场大街8号
广州市增城新塘镇新墩村新市场大街8号(临时经营场所使用证明有效期至2018年5月18日)
2018-04-11
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2018-04-11
营业期限变更
2011-11-21 至
2011-11-21 至 2018-05-18
2018-04-11
董事备案
冯庆光 [新增] 麦妃曾(执行董事兼经理) [新增] 吴奇隆(监事)
吴奇隆(监事) 朱慧玲(执行董事兼经理) [退出]
2018-04-11
经理备案
麦妃曾(执行董事兼经理) [新增] 吴奇隆(监事)
吴奇隆(监事) 朱慧玲(执行董事兼经理) [退出]
2018-04-11
组织机构备案
麦妃曾(执行董事兼经理) [新增] 吴奇隆(监事)
吴奇隆(监事) 朱慧玲(执行董事兼经理) [退出]
2018-04-11
法定代表人变更
麦妃曾
朱慧玲
2018-04-11
换照
换照
换照(变更前)
2017-07-26
股东变更
冯庆光; 吴奇隆;
冯庆光; 吴奇隆;
2017-07-26
财务负责人
朱慧玲
财务负责人(变更前)
2017-07-26
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2015-07-10
住所变更
广州市增城新塘镇新墩村新市场大街8号(临时经营场所使用证明有效期至2018年5月18日)
广州市增城新塘镇太平洋花园A-2幢首层(临时经营场所使用证明有效期至2017年10月16日)
2015-07-10
营业期限变更
2011-11-21 至 2018-05-18
2011-11-21 至 2017-10-16
2015-07-10
简称
建钢
联系电话
020-
联系人
未提供
手机号码
未提供
电子邮件
719381304@qq.com
QQ咨询
719381304
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
广州市增城新塘镇新墩村新市场大街8号(临时经营场所使用证明有效期至2018年5月18日)
广州黄页
»
广州批发和零售业黄页
»
广州零售业黄页