中航建银航空产业股权投资(天津)有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
中航建银航空产业股权投资(天津)有限公司
经营范围
从事对未上市企业的投资;对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务;以自有资金对航空行业进行投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业执照
120192000063358
核准日期
2015-11-09 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
李建雄
成立时间
2010年06月18日
职员人数
未公开
注册资本
109920.0256万人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
咨询、投资、加盟公司
中航建银航空产业股权投资的股东
股东名字
出资比例
出资额
共青城信航投资有限公司
73815.0179
中航投资控股有限公司
31635.0077
中航建银航空产业股权投资的管理人员
名字
职务
李建雄
董事长
孔令芬
副董事长
郭彦博
监事
吴桂芳
董事
中航建银航空产业股权投资(天津)有限公司,办公室地址位于环渤海地区经济中心天津,天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区9-403-03,我公司主要提供从事对未上市企业的投资;对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务;以自有资金对航空行业进行投资,
中航建银航空产业股权投资的工商变更记录
高级管理人员备案
姓名:詹博; [新增]
姓名:原瑞政; [退出]
2021-08-16
法定代表人
詹博
原瑞政
2021-08-16
法定代表人信息
姓名:詹博;任职截止日期:2024-03-08;任职起始日期:2021-03-09;产生方式:选举;
姓名:原瑞政;任职截止日期:2021-11-19;任职起始日期:2018-11-20;产生方式:委派;
2021-08-16
董事 监事 经理人员信息
任职截止日期:2024-03-08;任职起始日期:2021-03-09;姓名:詹博;
任职截止日期:2021-11-19;任职起始日期:2018-11-20;姓名:原瑞政;
2021-08-16
负责人变更
姓名:詹博; [新增]
姓名:原瑞政; [退出]
2021-08-16
负责人变更
詹博 [新增]
原瑞政 [退出]
2021-08-16
高级管理人员备案
姓名:段志恒; [新增]
姓名:董海宁; [退出]
2020-12-03
董事 监事 经理人员信息
任职截止日期:2023-10-27;任职起始日期:2020-10-28;姓名:段志恒;
任职截止日期:2021-11-19;任职起始日期:2018-11-20;姓名:董海宁;
2020-12-03
注册资金
105450.0256( - 4.06659% )
109920.0256
2019-03-19
注册资本变更
105450.0256( - 4.06659% )
109920.0256
2019-03-19
高级管理人员备案
任职截止日期:2021-11-19 任职起始日期:2018-11-20
任职截止日期:2018-01-18 任职起始日期:2015-01-19
2018-11-22
高级管理人员备案
董海宁 [新增]
空
2018-11-22
高级管理人员备案
姓名:空;
姓名:李建雄; [退出]
2018-11-22
高级管理人员备案
原瑞政 [新增]
空
2018-11-22
高级管理人员备案
姓名:空;
姓名:吴桂芳; [退出]
2018-11-22
法定代表人信息
姓名:原瑞政;任职截止日期:2021-11-19;任职起始日期:2018-11-20;产生方式:委派;证件类型:身份证;
姓名:李建雄;任职截止日期:2020-01-22;任职起始日期:2017-01-23;产生方式:选举;证件类型:其他;
2018-11-22
董事 监事 经理人员信息
原瑞政
空
2018-11-22
董事 监事 经理人员信息
董海宁
空
2018-11-22
董事 监事 经理人员信息
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
法定代表人标识:否;证件名称:护照;任职截止日期:2018-01-18;任职起始日期:2015-01-19;姓名:吴桂芳;国籍:中 国;
2018-11-22
法定代表人
原瑞政
李建雄
2018-11-22
董事 监事 经理人员信息
任职截止日期:2021-11-19;任职起始日期:2018-11-20;
任职截止日期:2018-01-18;任职起始日期:2015-01-19;
2018-11-22
董事 监事 经理人员信息
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
法定代表人标识:是;证件名称:其他;任职截止日期:2020-01-22;任职起始日期:2017-01-23;姓名:李建雄;国籍:中 国;
2018-11-22
负责人变更
姓名:原瑞政; [新增]
姓名:李建雄; [退出]
2018-11-22
负责人变更
原瑞政 [新增]
李建雄 [退出]
2018-11-22
期限变更
2030-06-17
2022-06-17
2018-11-22
高级管理人员备案
姓名:空;
姓名:王云; [退出]
2017-01-24
高级管理人员备案
李建雄 [新增]
空
2017-01-24
法定代表人
李建雄
王云
2017-01-24
法定代表人信息
姓名:李建雄;任职截止日期:2020-01-22;任职起始日期:2017-01-23;证件类型:其他;
姓名:王云;任职截止日期:2018-01-28;任职起始日期:2015-01-29;证件类型:身份证;
2017-01-24
董事 监事 经理人员信息
李建雄
空
2017-01-24
董事 监事 经理人员信息
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-01-18;任职起始日期:2015-01-19;姓名:王云;国籍:中 国;
2017-01-24
负责人变更
李建雄 [新增]
王云 [退出]
2017-01-24
负责人变更
姓名:李建雄; [新增]
姓名:王云; [退出]
2017-01-24
住所
天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区9-403-03
天津自贸区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区9-403-03
2017-01-24
住所或经营场所信息
住所(经营场所):天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区9-403-03 街道乡镇:保税区管委会 生产经营地:天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区9-403-03 生产经营地所在行政区划:天津自贸试验区
住所(经营场所):天津自贸区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区9-403-03 街道乡镇:null 生产经营地:天津自贸区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区9-403-03 生产经营地所在行政区划:自贸区
2017-01-24
住所或经营场所信息
住所(经营场所):天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区9-403-03;街道乡镇:保税区管委会;生产经营地:天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区9-403-03;生产经营地所在行政区划:天津自贸试验区;
住所(经营场所):天津自贸区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区9-403-03;街道乡镇:null;生产经营地:天津自贸区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区9-403-03;生产经营地所在行政区划:自贸区;
2017-01-24
住所或经营场所信息
住所(经营场所)所在行政区划:自贸试验区;住所(经营场所):天津自贸区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区9-403-03;场所(经营场所)产权:其他;住所(经营场所)租赁期限起:空;住所(经营场所)所在区域:市自贸区市场监管局;住所(经营场所)租赁期限止:空;街道乡镇:保税区管委会;生产经营地:天津自贸区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区9-403-03;生产经营地所在行政区划:自贸区;
住所(经营场所)所在行政区划:滨海新区;住所(经营场所):天津空港经济区环河北路80号空港商务园东区9-403-03;场所(经营场所)产权:租赁单位产权房;住所(经营场所)租赁期限起:2012-06-28;住所(经营场所)所在区域:保税;住所(经营场所)租赁期限止:2012-09-27;街道乡镇:空;生产经营地:空;生产经营地所在行政区划:空;
2015-11-09
注册资金
109920.0256
100000.0
2015-11-09
注册资本变更
109920.0256( + 9.92003% )
100000.0
2015-11-09
住所或经营场所信息
住所(经营场所)所在行政区划:自贸试验区 住所(经营场所):天津自贸区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区9-403-03 场所(经营场所)产权:其他 住所(经营场所)租赁期限起:空 住所(经营场所)所在区域:市自贸区市场监管局 住所(经营场所)租赁期限止:空 街道乡镇:保税区管委会 生产经营地:天津自贸区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区9-403-03 生产经营地所在行政区划:自贸区
住所(经营场所)所在行政区划:滨海新区 住所(经营场所):天津空港经济区环河北路80号空港商务园东区9-403-03 场所(经营场所)产权:租赁单位产权房 住所(经营场所)租赁期限起:2012-06-28 住所(经营场所)所在区域:保税 住所(经营场所)租赁期限止:2012-09-27 街道乡镇:空 生产经营地:空 生产经营地所在行政区划:空
2015-11-09
住所所在行政区划
自贸试验区
滨海新区
2015-11-09
住所
天津自贸区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区9-403-03
天津空港经济区环河北路80号空港商务园东区9-403-03
2015-11-09
注册资金
109920.0256( + 9.92003% )
100000.0
2015-11-09
地址变更
空
保税区空港工商所
2015-02-12
登记机关
天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局
天津市滨海新区工商行政管理局保税分局
2015-02-12
属地监管工商所
空
保税区空港工商所
2015-02-12
管辖单位
天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局
天津市滨海新区工商行政管理局保税分局
2015-02-12
营业期限截止日期
2022-06-17
2015-06-17
2015-01-30
高级管理人员备案
任职截止日期:2018-01-18 任职起始日期:2015-01-19
任职截止日期:2013-06-11 任职起始日期:2010-06-12
2015-01-30
高级管理人员备案
空
曾广觉 [退出]
2015-01-30
高级管理人员备案
姓名:孔令芬; [新增]
姓名:杜宏伟; [退出]
2015-01-30
高级管理人员备案
吴桂芳 [新增]
空
2015-01-30
高级管理人员备案
姓名:王云; [新增]
姓名:陆洋; [退出]
2015-01-30
法定代表人信息
姓名:王云;任聘单位:董事会;任职截止日期:2018-01-28;任职起始日期:2015-01-29;
姓名:陆洋;任聘单位:股东会;任职截止日期:2013-06-11;任职起始日期:2010-06-12;
2015-01-30
董事 监事 经理人员信息
空
曾广觉
2015-01-30
法定代表人
王云
陆洋
2015-01-30
董事 监事 经理人员信息
任职截止日期:2018-01-18;任职起始日期:2015-01-19;姓名:王云;
任职截止日期:2013-06-11;任职起始日期:2010-06-12;姓名:陆洋;
2015-01-30
董事 监事 经理人员信息
吴桂芳
空
2015-01-30
董事 监事 经理人员信息
任职截止日期:2018-01-18;任职起始日期:2015-01-19;姓名:孔令芬;
任职截止日期:2013-06-11;任职起始日期:2010-06-12;姓名:杜宏伟;
2015-01-30
董事 监事 经理人员信息
任职截止日期:2018-01-18;任职起始日期:2015-01-19;
任职截止日期:2013-06-11;任职起始日期:2010-06-12;
2015-01-30
负责人变更
姓名:王云; [新增]
姓名:陆洋; [退出]
2015-01-30
负责人变更
王云 [新增]
陆洋 [退出]
2015-01-30
住所
天津空港经济区环河北路80号空港商务园东区9-403-03
天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-A137
2012-07-04
住所或经营场所信息
住所(经营场所):天津空港经济区环河北路80号空港商务园东区9-403-03;住所(经营场所)租赁期限起:2012-06-28;住所(经营场所)租赁期限止:2012-09-27;
住所(经营场所):天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-A137;住所(经营场所)租赁期限起:空;住所(经营场所)租赁期限止:空;
2012-07-04
住所或经营场所信息
住所(经营场所):天津空港经济区环河北路80号空港商务园东区9-403-03 住所(经营场所)租赁期限起:2012-06-28 住所(经营场所)租赁期限止:2012-09-27
住所(经营场所):天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-A137 住所(经营场所)租赁期限起:空 住所(经营场所)租赁期限止:空
2012-07-04
法定代表人信息
姓名:陆洋;
姓名:王贵亚;
2011-07-18
董事 监事 经理人员信息
姓名:陆洋;
姓名:王贵亚;
2011-07-18
董事 监事 经理人员信息
姓名:曾广觉;
姓名:魏晓龙;
2011-07-18
法定代表人
陆洋
王贵亚
2011-07-18
简称
中航建银航空产业股权投资
联系电话
010-65675192
经理
王云
手机号码
未提供
电子邮件
mengtao.han@avicfund.com
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
天津自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区9-403-03
天津黄页
»
天津展览会信息公司
»
天津咨询、投资、加盟公司