福州冠德房地产实业有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
福州冠德房地产实业有限公司
经营范围
房地产开发与经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业执照
913501220874250862
核准日期
2015-12-04 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
杨文杰
成立时间
2013年12月27日
职员人数
未公开
注册资本
16000.000000万人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
房地产业黄页
冠德房地产的股东
股东名字
出资比例
出资额
福州冠德酒店管理有限公司
16000
冠德房地产的管理人员
名字
职务
金韵歌
董事
张玢岩
监事
林杰
董事
刘永恒
董事兼总经理
林蓉
监事
林传春
董事
杨文杰
董事长
福州冠德房地产实业有限公司,办公室地址位于福建省会福州,连江县潘渡乡贵安村科技大楼,我公司主要提供房地产开发与经营。,
冠德房地产的工商变更记录
公司类型变更
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
其他有限责任公司
2022-07-06
法定代表人
林晓龙
杨文杰
2022-07-06
联络员备案
林晓龙
王卉
2022-07-06
董监事高管备案
执行董事(法定代表人):林晓龙 证件号码:*** 经理:林晓龙 证件号码:*** 财务负责人:林晓龙 证件号码:*** 监事:林蓉 证件号码:***
董事长(法定代表人):杨文杰 证件号码:*** 监事:林蓉 证件号码:*** 董事兼总经理:刘永恒 证件号码:*** 董事:金韵歌 证件号码:*** 董事:林杰 证件号码:*** 监事:张玢岩 证件号码:*** 董事:林传春 证件号码:***
2022-07-06
章程备案
新章程
旧章程
2022-07-06
股东变更
福州冠德酒店管理有限公司 证照号码:***
福州冠德酒店管理有限公司 证照号码:*** 三明市碧桂园房地产开发有限公司 [退出] 证照号码:***
2022-07-06
联络员备案
王卉
何幼云
2020-04-01
主要成员
刘永恒 [新增]
林明 [退出]
2017-01-20
主要成员
林蓉 张玢岩 [新增]
林蓉 [退出]
2017-01-20
出资情况
福州冠德酒店管理有限公司 证照号码:*****G; 三明市碧桂园房地产开发有限公司 证照号码:*****M;
福州冠德酒店管理有限公司 证照号码:*****G;
2017-01-20
主要成员
林杰 刘永恒 林传春 金韵歌 杨文杰 [新增]
吴榕艳 林传春 林杰 陈树铃 林明 [退出]
2017-01-20
监事备案
林蓉 张玢岩 [新增]
林蓉
2017-01-20
经理备案
刘永恒 [新增]
林明 [退出]
2017-01-20
章程备案
2017-01-18股东、类型、经营范围;*********新章程备案。
旧章程
2017-01-20
投资人变更
福州冠德酒店管理有限公司 证照号码:*****************G; 三明市碧桂园房地产开发有限公司 证照号码:*****************M; [新增]
福州冠德酒店管理有限公司 证照号码:*****************G;
2017-01-20
企业类型变更
其他有限责任公司
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
2017-01-20
投资人变更
福州冠德酒店管理有限公司 证照号码********* 证照号码:******; [新增]
福州冠德酒店管理有限公司 证照号码:******; [退出]
2017-01-20
法定代表人变更
杨文杰
林明
2017-01-20
董事备案
林杰 刘永恒 林传春 金韵歌 杨文杰
吴榕艳 林传春 林杰 陈树铃 林明
2017-01-20
章程备案
2017-01-18股东、类型、经营范围;2017.1.18新章程备案。
旧章程
2017-01-20
经营范围变更
房地产开发与经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般经营项目:房地产开发与经营、物业管理(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
2017-01-20
投资人变更
福州冠德酒店管理有限公司 证照号码********* 证照号码:******;
福州冠德酒店管理有限公司 证照号码:******;
2017-01-20
董事备案
林杰 刘永恒 [新增] 林传春 金韵歌 [新增] 杨文杰 [新增]
吴榕艳 [退出] 林传春 林杰 陈树铃 [退出] 林明 [退出]
2017-01-20
主要成员
林传春 林明 吴榕艳 陈树铃 林杰 [新增]
林明 蔡景洋 林传春 钟江波 钟文溪 [退出]
2017-01-18
出资情况
福州冠德酒店管理有限公司 证照号码:*****G;
林明 证照号码:*****7; 厦门新景地集团有限公司 证照号码:*****;
2017-01-18
投资人变更
福州冠德酒店管理有限公司 证照号码:*****************G; [新增]
林明 证照号码:******************; [退出] 厦门新景地集团有限公司 证照号码:***************; [退出]
2017-01-18
企业类型变更
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
有限责任公司(自然人投资或控股)
2017-01-18
投资人变更
福州冠德酒店管理有限公司 证照号码:******; [新增]
林明 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
2017-01-18
董事备案
林传春 林明 吴榕艳 [新增] 陈树铃 [新增] 林杰 [新增]
林明 蔡景洋 [退出] 林传春 钟江波 [退出] 钟文溪 [退出]
2017-01-18
章程备案
2017-01-16股东、类型;2017年01月16日新章程备案。
旧章程
2017-01-18
董事备案
林传春 林明 吴榕艳 陈树铃 林杰
林明 蔡景洋 林传春 钟江波 钟文溪
2017-01-18
投资人变更
福州冠德酒店管理有限公司 证照号码:******;
林明 证照号码********* 证照号码:******;
2017-01-18
监事备案
林蓉
林明
2015-12-04
主要成员
林明 [新增]
吴榕艳 [退出]
2015-12-04
主要成员
林蓉 [新增]
林明 [退出]
2015-12-04
主要成员
钟文溪 蔡景洋 钟江波 林传春 林明 [新增]
钟文溪 蔡景洋 钟江波 林传春 吴榕艳 [退出]
2015-12-04
经理备案
林明 [新增]
吴榕艳 [退出]
2015-12-04
监事备案
林蓉 [新增]
林明 [退出]
2015-12-04
章程备案
2015-11-20变更法定代表人
旧章程
2015-12-04
董事备案
钟文溪 蔡景洋 钟江波 林传春 林明 [新增]
钟文溪 蔡景洋 钟江波 林传春 吴榕艳 [退出]
2015-12-04
法定代表人变更
林明
吴榕艳
2015-12-04
名称变更
福州冠德房地产实业有限公司
福州新景冠德房地产有限公司
2015-10-22
章程备案
2015-10-10公司名称
旧章程
2015-10-22
名称变更
福州新景冠德房地产有限公司
福州冠德房地产实业有限公司
2015-08-14
章程备案
2015-08-07名称,注册资本
旧章程
2015-08-14
注册资本变更
16000.000000万人民币( + 60% )
10000.000000万人民币
2015-08-14
注册资本变更
16000.000000万人民币
10000.000000万人民币
2015-08-14
投资人变更
林明 证照号码********* 证照号码:******;
吴榕艳 证照号码********* 证照号码:******;
2015-07-07
董事备案
吴榕艳 林传春 钟江波 钟文溪 蔡景洋
吴榕艳
2015-07-07
主要成员
吴榕艳 林传春 钟江波 钟文溪 蔡景洋 [新增]
吴榕艳 [退出]
2015-07-07
出资情况
林明 证照号码:*****7; 厦门新景地集团有限公司 证照号码:*****;
吴榕艳 证照号码:*****X; 林明 证照号码:*****7;
2015-07-07
董事备案
吴榕艳 林传春 [新增] 钟江波 [新增] 钟文溪 [新增] 蔡景洋 [新增]
吴榕艳
2015-07-07
投资人变更
林明 证照号码:******************; 厦门新景地集团有限公司 证照号码:***************; [新增]
吴榕艳 证照号码:******************; [退出] 林明 证照号码:******************;
2015-07-07
投资人变更
林明 证照号码********* 证照号码:******; [新增]
吴榕艳 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
2015-07-07
章程备案
2015-06-25变更股东
旧章程
2015-07-07
信息公示联络员备案
何幼云
无
2015-06-19
主要成员
吴榕艳 [新增]
林传春 [退出]
2014-03-26
出资情况
吴榕艳 证照号码:*****X; 林明 证照号码:*****7;
林传春 证照号码:*****3; 林明 证照号码:*****7;
2014-03-26
董事备案
吴榕艳 [新增]
林传春 [退出]
2014-03-26
投资人变更
吴榕艳 证照号码:******************; [新增] 林明 证照号码:******************;
林传春 证照号码:******************; [退出] 林明 证照号码:******************;
2014-03-26
法定代表人变更
吴榕艳
林传春
2014-03-26
章程修正案备案
2014-03-20股东变更
-
2014-03-26
经理备案
吴榕艳 [新增]
林传春 [退出]
2014-03-26
投资人变更
吴榕艳 证照号码********* 证照号码:******; [新增]
林传春 证照号码********* 证照号码:******; [退出]
2014-03-26
投资人变更
吴榕艳 证照号码********* 证照号码:******;
林传春 证照号码********* 证照号码:******;
2014-03-26
董事备案
吴榕艳
林传春
2014-03-26
章程修正案备案
2014-03-20股东变更
2014-03-26
简称
冠德房地产
联系电话
0591-87521166
经理
林明
手机号码
未提供
电子邮件
474709394@qq.com
QQ咨询
474709394
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
连江县潘渡乡贵安村科技大楼
福州黄页
»
福州房地产业黄页