舟山新体置业有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
舟山新体置业有限公司
经营范围
文化体育事业投资、开发;建筑材料、金属材料、文化体育用品销售。
营业执照
91330901782904783T
核准日期
2016-04-06 14:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
柴维波
成立时间
2005年11月25日
职员人数
未公开
注册资本
3000 万元人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
房产中介公司
新体置业的股东
股东名字
出资比例
出资额
杭州富申贸易有限公司
2850.0
王卫达
150.0
新体置业的管理人员
名字
职务
柴维波
执行董事
柴维波
经理
蔡海珍
监事
舟山新体置业有限公司,办公室地址位于以群岛建立的地级市舟山,舟山市定海临城街道田螺峙前山14号,我公司主要提供文化体育事业投资、开发;建筑材料、金属材料、文化体育用品销售。,
新体置业的工商变更记录
投资人备案
企业名称: 杭州富申贸易有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增] 姓名: 王卫达; 出资额: ***万; 百分比: *%; [新增]
姓名: 王贝微; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出] 姓名: 柴维波; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
2021-04-06
法定代表人变更
王卫达
柴维波
2021-04-06
高级管理人员备案
姓名: 王卫达; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增] 姓名: 王卫达; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增] 姓名: 蔡海珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 柴维波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出] 姓名: 柴维波; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出] 姓名: 蔡海珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
2021-04-06
高级管理人员备案
姓名: 蔡海珍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 柴维波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 柴维波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 蔡海珍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 王和平; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 王和平; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
2016-12-30
法定代表人变更
柴维波
王和平
2016-12-30
组织机构变更
姓名: 蔡海珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 柴维波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 柴维波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 蔡海珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 王和平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 王和平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
2016-12-30
组织机构变更
姓名: 蔡海珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 柴维波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 柴维波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 蔡海珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王和平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王和平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
2016-12-30
投资人变更
姓名: 柴维波; 出资额: 750; 百分比: 25%姓名: 王贝微; 出资额: 2250; 百分比: 75%
企业名称: 舟山市基础工程有限公司; 出资额: 750; 百分比: 25%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 舟基(集团)有限公司; 出资额: 2250; 百分比: 75%; 法人性质: 企业法人
2016-04-06
投资人备案
姓名: 柴维波; 出资额: ***; 百分比: **% [新增] 姓名: 王贝微; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]
企业名称: 舟山市基础工程有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] 企业名称: 舟基(集团)有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
2016-04-06
换发统一社会信用代码执照
统一社会信用代码:9********04783T
注册号:******** 组织机构代码证:无
2015-11-17
营业期限变更
营业期限: 2005-11-25 至 2025-11-24
营业期限: 2005-11-25 至 2015-11-24
2015-11-17
营业期限变更
营业期限: 2005-11-25 至 2025-11-24
营业期限: 2005-11-25 至 2015-11-24
2015-11-17
统一社会信用代码:9********04783T
注册号:******** 组织机构代码证:无
2015-11-17
一般经营项目变更
一般经营项目: 文化体育事业投资、开发;建筑材料、金属材料、文化体育用品销售。
一般经营项目: 文化体育事业投资、开发;建筑材料、金属材料、文化体育用品销售。(凡涉及到资质或行政许可的凭证经营)
2010-07-26
出资方式变更
股东姓名或者名称: 舟山市基础工程有限公司 认缴出资额:750 持股比例:25% 实缴出资额:750 出资时间:2005-11-24 出资方式:货币 余额交付期限:2005-11-24
股东姓名或者名称: 舟山市基础工程有限公司 认缴出资额:750 持股比例:25% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
2010-07-26
行业代码变更
行业代码:7290
行业代码:7200
2010-07-26
投资人变更
企业名称: 舟山市基础工程有限公司; 出资额: 750; 百分比: 25%; 法人性质: 企业法人企业名称: 舟基(集团)有限公司; 出资额: 2250; 百分比: 75%; 法人性质: 企业法人
姓名: 王和平; 出资额: 1500; 百分比: 50% 企业名称: 舟山市亿源物资有限公司; 出资额: 1500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人
2010-07-26
变更注册号
注册号: ********
注册号: ********015
2010-07-26
集团编号升级
注册号: *****
注册号: *****15
2010-07-26
投资人备案
企业名称: 舟山市基础工程有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增] 企业名称: 舟基(集团)有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
姓名: 王和平; 出资额: ****; 百分比: **% [退出] 企业名称: 舟山市亿源物资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
2010-07-26
行业代码变更
行业代码:7290
行业代码:7200
2010-07-26
投资人备案
姓名: 王和平; 出资额: ****; 百分比: **% [新增] 企业名称: 舟山市亿源物资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 上海舟基集团有限责任公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] 企业名称: 舟山市亿源物资有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
2007-05-21
投资人变更
姓名: 王和平; 出资额: 1500; 百分比: 50%企业名称: 舟山市亿源物资有限公司; 出资额: 1500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 上海舟基集团有限责任公司; 出资额: 1500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 舟山市亿源物资有限公司; 出资额: 1500; 百分比: 50%; 法人性质: 企业法人
2007-05-21
简称
新体置业
联系电话
0580-2083876
经理
王和平
手机号码
未提供
电子邮件
未提供
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
舟山市定海临城街道田螺峙前山14号
舟山黄页
»
舟山商务服务公司
»
舟山中介服务公司
»
舟山房产中介公司