安吉鄣北汽车运输有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
安吉鄣北汽车运输有限公司
经营范围
客运:县内班车客运、校车(有效期至2018年6月30日止)。
营业执照
91330523773132283X
核准日期
2016-11-04 14:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
胡中明
成立时间
2005年01月12日
职员人数
未公开
注册资本
50 万元人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
交通运输公司
安吉鄣北汽车运输的股东
股东名字
出资比例
出资额
刘成林
1.53
刘承钧
1.53
董家云
1.03
程祖云
1.03
蒋松
1.02
马林林
1.02
周建平
1.02
马建芳
1.02
陈玉龙
1.02
夏建民
1.02
杨天云
1.02
王文尧
1.02
章建华
1.02
邵建强
1.02
黄金根
1.02
马乐平
1.02
姚华明
1.02
陈美芳
1.02
陆海荣
1.02
胡中明
1.02
史东亮
1.02
吴水根
1.02
张喜根
1.02
邵建胜
1.02
朱朝云
1.02
梅小洪
1.02
泮小国
1.02
毛荐喜
1.02
黄潮洪
1.02
唐金宝
1.02
安吉鄣北汽车运输的管理人员
名字
职务
方贻祥
监事
毛荐喜
监事
泮小国
董事
周建平
董事
王文尧
董事
余翔
董事
邵建胜
董事
陈玉龙
董事
朱先胜
董事
李育松
副董事长
胡中明
董事长兼总经理
安吉鄣北汽车运输有限公司,办公室地址位于南太湖明珠、鱼米之乡湖州,递铺镇车站路,我公司主要提供客运:县内班车客运、校车。,
安吉鄣北汽车运输的工商变更记录
统一社会信用代码:9********32283X
注册号:******** 组织机构代码证:********
2016-11-04
换发统一社会信用代码执照
统一社会信用代码:9********32283X
注册号:******** 组织机构代码证:********
2016-11-04
经营期限营业期限变更
营业期限: 2005-1-12 至 2021-1-11
营业期限: 2005-1-12 至 2015-1-11
2012-07-23
许可经营项目变更
许可经营项目: 客运:县内班车客运、校车(有效期至2018年6月30日止)。
许可经营项目: 客运:县内班车客运、校车(有效期至2011年12月31日止)。
2012-07-23
营业期限变更
营业期限: 2005-1-12 至 2021-1-11
营业期限: 2005-1-12 至 2015-1-11
2012-07-23
许可经营项目变更
许可经营项目: 客运:县内班车客运、校车(有效期至2011年12月31日止)。
许可经营项目:
2011-06-30
一般经营项目变更
一般经营项目:
一般经营项目: 客运(客运班车,县内班车客运,学生接送)(有效期至2011年6月30日止)。
2011-06-30
一般经营项目变更
一般经营项目: 客运(客运班车,县内班车客运,学生接送)(有效期至2011年6月30日止)。
一般经营项目: 客运(客运班车,县内班车客运,学生接送)。(有效期至2010年7月31日止)
2010-08-02
组织机构变更
姓名: 陈玉龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 方贻祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 胡中明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼经理姓名: 李育松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 毛荐喜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 邵建胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王文尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 余翔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱先胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 泮小国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 程祖云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 姓名: 康孝忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 刘承均; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 刘承均; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 毛荐喜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 史东亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王文尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王振家; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 杨天云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 姚上友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 朱朝云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 泮小国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
2010-04-28
高级管理人员备案
姓名: 陈玉龙; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 方贻祥; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 胡中明; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事长兼经理 [新增] 姓名: 李育松; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [新增] 姓名: 毛荐喜; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 邵建胜; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 王文尧; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 余翔; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 周建平; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 朱先胜; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 泮小国; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 程祖云; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [退出] 姓名: 康孝忠; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 刘承均; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出] 姓名: 刘承均; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 毛荐喜; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 史东亮; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 王文尧; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王振家; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 杨天云; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 姚上友; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 朱朝云; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 泮小国; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
2010-04-28
法定代表人变更
胡中明
刘承钧
2010-04-28
组织机构变更
姓名: 陈玉龙; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 方贻祥; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 胡中明; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事长兼经理 [新增] 姓名: 李育松; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [新增] 姓名: 毛荐喜; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 邵建胜; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 王文尧; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 余翔; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 周建平; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 朱先胜; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 泮小国; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 程祖云; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [退出] 姓名: 康孝忠; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 刘承均; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出] 姓名: 刘承均; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 毛荐喜; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 史东亮; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 王文尧; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王振家; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 杨天云; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 姚上友; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 朱朝云; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 泮小国; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
2010-04-28
经营范围变更
经营范围: 客运(客运班车,县内班车客运,学生接送)。(有效期至2010年7月31日止)行业代码: 5210
经营范围: 客运(客运班车)。(有效期至2007年7月31日止)行业代码: 5210
2008-10-27
法定代表人变更
刘承钧
余翔
2008-08-12
经营范围变更
经营范围: 客运(客运班车)。(有效期至2007年7月31日止)行业代码: 5210
经营范围: 客运(客运班车,县内班车客运,学生接送)。(有效期至2010年7月31日止)行业代码: 5210
2008-08-12
变更注册号
注册号: ********
注册号: ********921
2007-12-21
注册号升级
注册号:
注册号: 921
2007-12-21
经营范围变更
经营范围: 客运(客运班车,县内班车客运,学生接送)。(有效期至2010年7月31日止)行业代码: 5210
经营范围: 客运(客运班车)。(有效期至2007年7月31日止)行业代码: 5210
2007-12-19
法定代表人变更
姓名:刘承钧
姓名:马晨光
2006-05-23
简称
安吉鄣北汽车运输
联系电话
0572-5223182
经理
胡中明
手机号码
未提供
电子邮件
未提供
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
递铺镇车站路
湖州黄页
»
湖州交通运输公司