深圳市雪纳房地产开发有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
深圳市雪纳房地产开发有限公司
经营范围
在合法取得土地的范围内从事房地产开发经营业务。
营业执照
440301103579277
核准日期
2016-05-10 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
陈永益
成立时间
1996年11月14日
职员人数
未公开
注册资本
1500万元人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
房地产开发商黄页
雪纳房地产开发的股东
股东名字
出资比例
出资额
深圳市京益房地产开发有限公司
900
郭永增
600
雪纳房地产开发的管理人员
名字
职务
鲁永红
监事
陈永益
董事长
李锋
董事
陈亚有
董事
陈逍
董事
杨称华
董事
陈土尧
董事
郭永增
董事
郭永增
总经理
深圳市雪纳房地产开发有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基100大厦A座62楼03室,我公司主要提供在合法取得土地的范围内从事房地产开发经营业务。,
雪纳房地产开发的工商变更记录
章程或章程修正案通过日期
2021-07-02
1900-01-01
2021-07-05
地址
深圳市南山区西丽街道松坪山社区南山高新北区科技大道与宝深路交汇处酷派大厦C座5层
深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基100大厦A座62楼03室
2021-07-05
章程修正案
-
-
2021-07-05
升级换照
-
-
2021-07-05
期限
自1996-11-14至5000-01-01
自1996-11-14至2016-11-14
2016-11-09
期限变更
1996-11-14,5000-01-01
1996-11-14,2016-11-14
2016-11-09
期限变更
永续经营
从1996-11-14至2016-11-14
2016-11-09
经营期限
永续经营
自1996年11月14日起至2016年11月14日止
2016-11-09
住所
深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基100大厦A座62楼03室
深圳市福田区民田路新华保险大厦09-02室
2016-09-26
一照一码升级
2016-05-10
一照一码换照
2016-05-10
统一社会信用代码
*****4
-
2016-05-10
其他事项备案
一照一码换照
一照一码换照
2016-05-10
其他事项备案
*****4
-
2016-05-10
一照一码升级
-
-
2016-05-10
其他事项备案
-
-
2013-12-27
其他事项备案
*****
*****06
2008-08-25
注册号/注册号升级
*****
*****06
2008-08-25
期限
自1996-11-14至2016-11-14
自1996-11-14至2006-11-14
2006-10-31
投资人
郭永增 600.0(万元)40.00% 深圳市京益房地产开发有限公司 900.0(万元)60.00%
深圳市京益房地产开发有限公司 1500.0(万元)100.00%
2006-10-31
期限变更
1996-11-14,2016-11-14
1996-11-14,2006-11-14
2006-10-31
期限变更
从1996-11-14至2016-11-14
从1996-11-14至2006-11-14
2006-10-31
投资人变更
名称:深圳市京益房地产开发有限公司,出资额:900( - 40% ),出资比例:60 名称:郭永增,出资额:600,出资比例:40 [新增]
名称:深圳市京益房地产开发有限公司,出资额:1500,出资比例:100
2006-10-31
成员
鲁永红(监事),李锋(董事),陈逍(董事),郭永增(董事),陈永益(董事长),陈亚有(董事),陈土尧(董事),郭永增(总经理),杨称华(董事)
郭永增(董事长),樊韶松(董事),郭永增(总经理),徐君(董事),李平(监事)
2006-09-20
投资人
深圳市京益房地产开发有限公司 1500.0(万元)100.00%
深圳市雪纳集团有限公司 1200.0(万元)80.00% 深圳庆丰工贸发展公司 300.0(万元)20.00%
2006-09-20
负责人
陈永益
郭永增
2006-09-20
高级管理人员备案
-
-
2006-09-20
负责人变更
-
-
2006-09-20
投资人变更
名称:深圳市京益房地产开发有限公司,出资额:1500,出资比例:100 [新增]
名称:深圳市雪纳集团有限公司,出资额:1200,出资比例:80 [退出] 名称:深圳庆丰工贸发展公司,出资额:300,出资比例:20 [退出]
2006-09-20
董事长或执行董事成员
陈永益(董事长) [新增]
郭永增(董事长) [退出]
2006-09-20
监事信息
鲁永红(监事) [新增]
李平(监事) [退出]
2006-09-20
地址变更
深圳市福田区民田路新华保险大厦09-02室
深圳市罗湖区深南东路中建大厦14层东侧
2006-09-20
成员
郭永增(董事长),樊韶松(董事),郭永增(总经理),徐君(董事),李平(监事)
郭永增(董事长),张书亭(总经理),严利娟(董事),李平(监事),何华容(董事)
2003-12-23
高级管理人员备案
-
-
2003-12-23
董事长或执行董事成员
郭永增(董事长)
郭永增(董事长)
2003-12-23
实收资本
1500
0
2003-11-13
成员
郭永增(董事长),张书亭(总经理),严利娟(董事),李平(监事),何华容(董事)
谢玉芳(董事),王楚珊(监事),张书亭(董事长),王明亮(董事),张书亭(总经理)
2003-11-13
负责人
郭永增
张书亭
2003-11-13
高级管理人员备案
-
-
2003-11-13
负责人变更
-
-
2003-11-13
董事长或执行董事成员
郭永增(董事长) [新增]
张书亭(董事长) [退出]
2003-11-13
成员
张书亭(总经理),王楚珊(监事),张书亭(董事长),王明亮(董事),谢玉芳(董事)
薛庆丰(董事),李新民(董事),熊志伟(董事),方存华(董事),杨子新(监事),彭彬(董事),黎瑞(董事长),黎瑞(总经理)
2001-12-06
投资人
深圳市雪纳集团有限公司 1200.0(万元)80.00% 深圳庆丰工贸发展公司 300.0(万元)20.00%
深圳雪纳实业开发总公司 1200.0(万元)80.00% 深圳庆丰工贸发展公司 300.0(万元)20.00%
2001-12-06
负责人
张书亭
黎瑞
2001-12-06
高级管理人员备案
-
-
2001-12-06
负责人变更
-
-
2001-12-06
投资人变更
名称:深圳市雪纳集团有限公司,出资额:1200,出资比例:80 [名称变更] 名称:深圳庆丰工贸发展公司,出资额:300,出资比例:20
名称:深圳雪纳实业开发总公司,出资额:1200,出资比例:80 名称:深圳庆丰工贸发展公司,出资额:300,出资比例:20
2001-12-06
董事长或执行董事成员
张书亭(董事长) [新增]
黎瑞(董事长) [退出]
2001-12-06
成员
薛庆丰(董事),李新民(董事),熊志伟(董事),方存华(董事),杨子新(监事),彭彬(董事),黎瑞(董事长),黎瑞(总经理)
李新民(董事),薛庆丰(董事),熊志伟(董事长),杨子新(监事),彭彬(董事),熊志伟(总经理),熊志伟(董事),方存华(董事)
2000-11-22
负责人
黎瑞
熊志伟
2000-11-22
负责人变更
-
-
2000-11-22
高级管理人员备案
-
-
2000-11-22
董事长或执行董事成员
黎瑞(董事长) [新增]
熊志伟(董事长) [退出]
2000-11-22
其他事项备案
*****06
27928821-5
1999-05-07
地址变更
深圳市罗湖区深南东路中建大厦14层东侧
深圳市罗湖区文锦中路深业大厦1009,1022室
1999-05-07
注册号/注册号升级
*****06
27928821-5
1999-05-07
期限
自1996-11-14至2006-11-14
自1900-01-01至1900-01-01
1997-07-22
成员
李新民(董事),薛庆丰(董事),熊志伟(董事),杨子新(监事),熊志伟(董事长),彭彬(董事),熊志伟(总经理),方存华(董事)
方存华(董事长),彭彬(董事),杨子新(监事),薛庆丰(董事),熊志伟(董事),方存华(董事),李新民(董事)
1997-07-22
负责人
熊志伟
方存华
1997-07-22
期限变更
1996-11-14,2006-11-14
1900-01-01,1900-01-01
1997-07-22
高级管理人员备案
-
-
1997-07-22
负责人变更
-
-
1997-07-22
市场主体类型变更
1120
2120
1997-07-22
期限变更
从1996-11-14至2006-11-14
从1900-01-01至1900-01-01
1997-07-22
市场主体类型变更
有限责任公司
非国有独资有限责任公司分公司
1997-07-22
董事长或执行董事成员
熊志伟(董事长) [新增]
方存华(董事长) [退出]
1997-07-22
地址变更
深圳市罗湖区文锦中路深业大厦1009,1022室
深圳市罗湖区文锦中路深业大厦1016.1020室
1997-07-22
简称
雪纳房地产开发
联系电话
+86-13715335929
经理
陈永益
手机号码
未提供
电子邮件
312968046@qq.com
QQ咨询
312968046
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基100大厦A座62楼03室
深圳黄页
»
深圳房地产业黄页
»
深圳房地产开发商黄页