中远大唐航运股份有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
中远大唐航运股份有限公司
经营范围
从事国内沿海及长江中下游普通货船运输(筹建);货运代理;仓储;从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)^;
营业执照
440301103093515
核准日期
2014-07-09 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
陈新川
成立时间
2007年07月19日
职员人数
未公开
注册资本
10000万元人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
航空货物运输业黄页
中远大唐航运的股东
股东名字
出资比例
出资额
中远海运散货运输有限公司
5500
大唐国际发电股份有限公司
4500
中远大唐航运的管理人员
名字
职务
周斌
监事
彭云
监事
邱捷
监事
陈新川
董事长
房德良
副董事长
赵希
董事
孙沛山
董事
刘兴强
董事
尚怀伟
董事
孙剑锋
董事
孙沛山
总经理
中远大唐航运股份有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市福田区皇岗路与深南中路交界北路田面城市大厦17A,我公司主要提供从事国内沿海及长江中下游普通货船运输;货运代理;仓储;从事货物、技术进出口业务^;,
中远大唐航运的工商变更记录
工商登记联络员备案
吴孟超
蔡君颖
2022-06-10
章程备案
准予章程备案
-
2022-06-10
法定代表人变更
黄南
陈延
2021-06-11
董事备案
黄南 [新增] 乔金 [新增] 荆贺 潘嗣伟 王玉春 肖建华 赵薇
陈延 [退出] 管清辉 [退出] 荆贺 潘嗣伟 王玉春 肖建华 赵薇
2021-06-11
章程备案
准予章程备案
-
2020-12-22
监事备案
周鑫杨 汪同良 [新增] 刘佐功 [新增]
周鑫杨 林文山 [退出] 孔春玉 [退出]
2020-09-11
工商登记联络员备案
蔡君颖
-
2020-09-11
董事备案
赵薇 潘嗣伟 荆贺 [新增] 陈延 肖建华 管清辉 王玉春 [新增]
赵薇 潘嗣伟 孙沛山 [退出] 陈延 肖建华 管清辉 白福贵 [退出]
2020-09-11
监事备案
林文山 [新增] 孔春玉 周鑫杨
孔春玉 周斌 [退出] 周鑫杨
2019-08-22
章程备案
准予章程备案
-
2019-08-22
董事备案
管清辉 [新增] 白福贵 陈延 孙沛山 肖建华 赵薇 潘嗣伟 [新增]
白福贵 陈延 刘兴强 [退出] 孙沛山 肖建华 赵希 [退出] 赵薇
2019-08-22
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2018-03-27
组织机构备案
白福贵,副董事长,选举, [新增] 陈延,董事长,选举,是 [新增] 孔春玉,监事会主席,选举, [新增] 刘兴强,董事,选举, [新增] 孙沛山,董事,选举, [新增] 肖建华,董事兼经理,选举, [新增] 赵希,董事,选举, [新增] 赵薇,董事,选举, [新增] 周斌,监事,选举, [新增] 周鑫杨,监事,选举, [新增]
白福贵,副董事长,, [退出] 陈延,董事长,,是 [退出] 孔春玉,监事会主席,, [退出] 刘兴强,董事,, [退出] 孙沛山,董事,, [退出] 肖建华,董事兼经理,, [退出] 赵希,董事,, [退出] 赵薇,董事,, [退出] 周斌,监事,, [退出] 周鑫杨,监事,, [退出]
2018-03-26
组织机构备案
白福贵(副董事长) 陈延(董事长) 孔春玉(监事会主席) 刘兴强(董事) 孙沛山(董事) 肖建华(董事兼经理) 赵希(董事) 赵薇(董事) 周斌(监事) 周鑫杨(监事)
白福贵(副董事长) 陈延(董事长) 孔春玉(监事会主席) 刘兴强(董事) 孙沛山(董事) 肖建华(董事兼经理) 赵希(董事) 赵薇(董事) 周斌(监事) 周鑫杨(监事)
2018-03-26
住所变更
广州市海珠区沥滘振兴大街10号广州启迪中海科技园自编2号楼第1层2111单元
深圳市福田区皇岗路与深南中路交界北路田面城市大厦17A
2018-03-23
成员
孙沛山(董事),孔春玉(监事会主席),周鑫杨(职工监事),白福贵(副董事长),陈延(董事长),赵薇(董事),赵希(董事),刘兴强(董事),肖建华(总经理),周斌(监事),肖建华(董事)
孙沛山(董事),彭云(监事),邱捷(监事),周斌(监事),陈新川(董事长),尚怀伟(董事),孙剑锋(董事),赵希(董事),房德良(副董事长),孙沛山(总经理),刘兴强(董事)
2018-02-06
负责人
陈延
陈新川
2018-02-06
董事长或执行董事成员
陈延(董事长) [新增]
陈新川(董事长) [退出]
2018-02-06
其他董事信息
孙沛山(董事) 肖建华(董事) [新增] 刘兴强(董事) 赵希(董事) 赵薇(董事) [新增] 白福贵(副董事长) [新增]
孙沛山(董事) 刘兴强(董事) 房德良(副董事长) [退出] 赵希(董事) 孙剑锋(董事) [退出] 尚怀伟(董事) [退出]
2018-02-06
总经理
肖建华(总经理) [新增]
孙沛山(总经理) [退出]
2018-02-06
监事信息
周斌(监事) 周鑫杨(职工监事) [新增] 孔春玉(监事会主席) [新增]
周斌(监事) 邱捷(监事) [退出] 彭云(监事) [退出]
2018-02-06
统一社会信用代码
*****0
-
2016-12-13
其他事项备案
*****0
-
2016-12-13
一照一码升级
-
-
2016-12-13
一照一码升级
2016-12-13
一照一码换照
2016-12-13
董事成员
邱捷(监事) 孙剑锋(董事) 尚怀伟(董事) 陈新川(董事长) 孙沛山(总经理) 刘兴强(董事) 孙沛山(董事) 房德良(副董事长) 彭云(监事) 赵希(董事) 周斌(监事)
孙沛山(总经理) 房德良(副董事长) 尚怀伟(董事) 金钟(董事) 王晓明(董事长) 邱捷(监事) 孙沛山(董事) 周斌(董事) 彭云(监事) 孙剑锋(董事) 李雄伟(监事)
2014-07-09
监事成员
邱捷(监事) 孙剑锋(董事) 尚怀伟(董事) 陈新川(董事长) 孙沛山(总经理) 刘兴强(董事) 孙沛山(董事) 房德良(副董事长) 彭云(监事) 赵希(董事) 周斌(监事)
孙沛山(总经理) 房德良(副董事长) 尚怀伟(董事) 金钟(董事) 王晓明(董事长) 邱捷(监事) 孙沛山(董事) 周斌(董事) 彭云(监事) 孙剑锋(董事) 李雄伟(监事)
2014-07-09
法定代表人
陈新川
王晓明
2014-07-09
成员
赵希(董事),孙剑锋(董事),房德良(副董事长),孙沛山(董事),邱捷(监事),彭云(监事),尚怀伟(董事),刘兴强(董事),孙沛山(总经理),陈新川(董事长),周斌(监事)
孙沛山(董事),房德良(副董事长),邱捷(监事),周斌(董事),彭云(监事),王晓明(董事长),金钟(董事),李雄伟(监事),孙剑锋(董事),孙沛山(总经理),尚怀伟(董事)
2014-07-09
负责人
陈新川
王晓明
2014-07-09
负责人变更
-
-
2014-07-09
高级管理人员备案
-
-
2014-07-09
董事长或执行董事成员
陈新川(董事长) [新增]
王晓明(董事长) [退出]
2014-07-09
监事信息
邱捷(监事) 周斌(监事) [新增] 彭云(监事)
彭云(监事) 邱捷(监事) 李雄伟(监事) [退出]
2014-07-09
监事成员
邱捷(监事) 孙剑锋(董事) 尚怀伟(董事) 陈新川(董事长) [新增] 孙沛山(总经理) 刘兴强(董事) [新增] 孙沛山(董事) 房德良(副董事长) 彭云(监事) 赵希(董事) [新增] 周斌(监事)
孙沛山(总经理) 房德良(副董事长) 尚怀伟(董事) 金钟(董事) [退出] 王晓明(董事长) [退出] 邱捷(监事) 孙沛山(董事) 周斌(董事) 彭云(监事) 孙剑锋(董事) 李雄伟(监事) [退出]
2014-07-09
董事成员
邱捷(监事) 孙剑锋(董事) 尚怀伟(董事) 陈新川(董事长) [新增] 孙沛山(总经理) 刘兴强(董事) [新增] 孙沛山(董事) 房德良(副董事长) 彭云(监事) 赵希(董事) [新增] 周斌(监事)
孙沛山(总经理) 房德良(副董事长) 尚怀伟(董事) 金钟(董事) [退出] 王晓明(董事长) [退出] 邱捷(监事) 孙沛山(董事) 周斌(董事) 彭云(监事) 孙剑锋(董事) 李雄伟(监事) [退出]
2014-07-09
成员
孙沛山(董事),孙沛山(总经理),房德良(副董事长),邱捷(监事),周斌(董事),彭云(监事),王晓明(董事长),金钟(董事),李雄伟(监事),孙剑锋(董事),尚怀伟(董事)
邱捷(监事),孙剑锋(董事),周斌(董事),孙沛山(总经理),张志刚(董事),李雄伟(监事),孙沛山(董事),朱冠群(董事),彭云(监事),金钟(董事),王晓明(董事长)
2013-09-10
指定联系人
周鑫杨
-
2013-09-10
董事长或执行董事成员
王晓明(董事长)
王晓明(董事长)
2013-09-10
审批项目
水路运输许可证
水路运输许可证
2012-05-29
成员
邱捷(监事),孙剑锋(董事),周斌(董事),孙沛山(总经理),张志刚(董事),李雄伟(监事),孙沛山(董事),朱冠群(董事),彭云(监事),金钟(董事),王晓明(董事长)
孙沛山(董事),张志刚(董事),孙剑锋(董事),邱捷(监事),金钟(董事),孙沛山(总经理),彭云(监事),李雄伟(监事),朱冠群(董事),赵玉强(董事长),王海(董事)
2011-06-24
负责人
王晓明
赵玉强
2011-06-24
董事长或执行董事成员
王晓明(董事长) [新增]
赵玉强(董事长) [退出]
2011-06-24
证照有效期限
1900-01-01
2027-07-19
2011-06-24
审批项目
水路运输许可证
-
2010-05-13
成员
孙沛山(董事),张志刚(董事),孙剑锋(董事),邱捷(监事),金钟(董事),孙沛山(总经理),彭云(监事),李雄伟(监事),朱冠群(董事),赵玉强(董事长),王海(董事)
彭云(监事),李刚(监事),赵玉强(董事长),金钟(董事),孙沛山(总经理),袁林(董事),王海(董事),孔辉(监事),孙剑锋(董事),孙沛山(董事),白福贵(董事)
2009-11-06
投资人
13670907" target="_blank">大唐国际发电股份有限公司 4500.0(万元)45.00%
25961791" target="_blank">北京大唐燃料有限公司 4500.0(万元)45.00%
2009-11-06
投资人变更
名称:大唐国际发电股份有限公司,出资额:4500,出资比例:45 [新增]
名称:北京大唐燃料有限公司,出资额:4500,出资比例:45 [退出]
2009-11-06
董事长或执行董事成员
赵玉强(董事长)
赵玉强(董事长)
2009-11-06
监事信息
李雄伟(监事) [新增] 彭云(监事) 邱捷(监事) [新增]
孔辉(监事) [退出] 彭云(监事) 李刚(监事) [退出]
2009-11-06
章程备案
-
-
2009-11-06
成员
彭云(监事),李刚(监事),赵玉强(董事长),金钟(董事),孙沛山(总经理),袁林(董事),王海(董事),孔辉(监事),孙剑锋(董事),孙沛山(董事),白福贵(董事)
孙沛山(董事),赵玉强(董事长),李刚(监事),袁林(董事),孙沛山(总经理),彭云(监事),水从山(董事),白福贵(董事),孙剑锋(董事),王海(董事),孔辉(监事)
2009-04-20
董事长或执行董事成员
赵玉强(董事长)
赵玉强(董事长)
2009-04-20
成员
孙沛山(董事),赵玉强(董事长),李刚(监事),袁林(董事),孙沛山(总经理),彭云(监事),水从山(董事),白福贵(董事),孙剑锋(董事),王海(董事),孔辉(监事)
孙沛山(总经理),水从山(董事),李刚(监事),彭云(监事),孔辉(监事),王永福(董事长),白福贵(董事),王海(董事),袁林(董事),孙剑锋(董事),张志刚(董事)
2009-01-05
负责人
赵玉强
王永福
2009-01-05
董事长或执行董事成员
赵玉强(董事长) [新增]
王永福(董事长) [退出]
2009-01-05
成员
孙沛山(总经理),水从山(董事),李刚(监事),彭云(监事),孔辉(监事),王永福(董事长),白福贵(董事),王海(董事),袁林(董事),孙剑锋(董事),张志刚(董事)
王永福(董事长),周鑫杨(董事),王海(董事),孔辉(监事),李刚(监事),彭云(监事),孙沛山(总经理),白福贵(董事),袁林(董事),张志刚(董事),江夕祥(董事)
2007-12-27
注册号/注册号升级
*****
*****67
2007-12-27
董事长或执行董事成员
王永福(董事长)
王永福(董事长)
2007-12-27
简称
中远大唐航运
联系电话
0755-82816970
经理
陈新川
手机号码
未提供
电子邮件
1137546882@qq.com
QQ咨询
1137546882
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
深圳市福田区皇岗路与深南中路交界北路田面城市大厦17A
深圳黄页
»
深圳航空客货运输业黄页
»
深圳航空货物运输业黄页