招商局资本控股有限责任公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
招商局资本控股有限责任公司
经营范围
股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;投资咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)。
营业执照
440301106464631
核准日期
2016-03-22 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
李引泉
成立时间
2012年08月08日
职员人数
未公开
注册资本
50000万元人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
投资与资产管理业黄页
招商局资本控股的股东
股东名字
出资比例
出资额
招商局资本投资有限责任公司
810000
招商局资本控股的管理人员
名字
职务
苏敏
监事
李引泉
董事长
付刚峰
副董事长
洪小源
副董事长
张日忠
董事
张日忠
总经理
招商局资本控股有限责任公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心B-2101B,我公司主要提供股权投资;投资兴办实业;企业管理咨询;投资咨询。,
招商局资本控股的工商变更记录
期限
自2012-08-08至2042-08-08
自2012-08-08至2032-08-08
2021-09-14
成员
周星(董事),陈茜(监事),张日忠(董事),PENG, VINCENT SHEN(副董事长),于伟华(监事),MEI MING ZHI(董事),李引泉(董事),诸葛文静(董事)
李引泉(董事),张健(副董事长),张日忠(董事),徐鑫(监事)
2021-09-14
其他董事信息
周星(董事), [新增] 陈茜(监事), [新增] 张日忠(董事), PENG, VINCENT SHEN(副董事长), [新增] 于伟华(监事), [新增] MEI MING ZHI(董事), [新增] 李引泉(董事), 诸葛文静(董事) [新增]
李引泉(董事), 张健(副董事长), [退出] 张日忠(董事), 徐鑫(监事) [退出]
2021-09-14
章程或章程修正案通过日期
2021-08-18
2020-03-25
2021-09-14
期限
2012-08-08,2042-08-08,
2012-08-08,2032-08-08,20
2021-09-14
监事信息
周星(董事), [新增] 陈茜(监事), [新增] 张日忠(董事), PENG, VINCENT SHEN(副董事长), [新增] 于伟华(监事), [新增] MEI MING ZHI(董事), [新增] 李引泉(董事), 诸葛文静(董事) [新增]
李引泉(董事), 张健(副董事长), [退出] 张日忠(董事), 徐鑫(监事) [退出]
2021-09-14
注册资本
810000 人民币( + 1520% )
50000 人民币
2020-03-30
章程或章程修正案通过日期
2020-03-25
2019-03-01
2020-03-30
投资人
招商局资本投资有限责任公司 810000.0(万元)100.00%
招商局资本投资有限责任公司 50000.0(万元)100.00%
2020-03-30
章程
-
-
2020-03-30
注册资本
810000,156( + 1519.99526% )
50000,156
2020-03-30
指定联系人
洪小源(董事长)
周松(董事长)
2020-03-02
指定联系人
黄达
黄达
2020-03-02
成员
洪小源(董事长)
周松(董事长)
2020-03-02
其他事项备案
-
-
2020-03-02
高级管理人员备案
-
-
2020-03-02
成员
李引泉(董事),张日忠(董事),张健(副董事长)
付刚峰(副董事长),李引泉(董事),张健(副董事长),张日忠(董事)
2019-06-14
章程备案
2019-03-01
2018-12-19
2019-06-14
高级管理人员备案
-
-
2019-06-14
成员
张健(副董事长),徐鑫(监事),李引泉(董事),张日忠(董事),付刚峰(副董事长),张日忠(总经理)
付刚峰(副董事长),张日忠(董事),张日忠(总经理),洪小源(副董事长),李引泉(董事),苏敏(监事)
2019-01-14
负责人
张日忠
周松
2019-01-14
负责人变更
其他董事:张健; 监事:徐鑫; 其他董事:李引泉; 其他董事:张日忠; 法定代表人:张日忠; 其他董事:付刚峰; 总经理:张日忠;
其他:付刚峰; 其他:张日忠; 总经理:张日忠; 其他:洪小源; 其他:李引泉; 法定代表人:周松; 监事:苏敏;
2019-01-14
高级管理人员备案
董事:李引泉 董事:张日忠 监事:徐鑫 [新增] 副董事长:付刚峰 总经理:张日忠 副董事长:张健 [新增]
副董事长:付刚峰 董事:张日忠 监事:苏敏 [退出] 副董事长:洪小源 [退出] 董事:李引泉 总经理:张日忠
2019-01-14
章程备案
2018-12-19
2017-12-28
2019-01-14
成员
张日忠(董事),李引泉(董事),洪小源(副董事长),付刚峰(副董事长),周松(董事长)
张日忠(董事),洪小源(副董事长),李引泉(董事长),付刚峰(副董事长)
2018-03-21
负责人
周松
李引泉
2018-03-21
高级管理人员备案
董事:张日忠 董事:李引泉 副董事长:洪小源 副董事长:付刚峰 董事长:周松 [新增]
副董事长:洪小源 董事:张日忠 董事长:李引泉 副董事长:付刚峰
2018-03-21
负责人变更
其他董事:张日忠; 法定代表人:周松; 其他董事:李引泉; 其他董事:洪小源; 其他董事:付刚峰; 董事长:周松;
其他:张日忠; 其他:洪小源; 董事长:李引泉; 其他:付刚峰; 法定代表人:李引泉;
2018-03-21
董事长或执行董事成员
周松(董事长) [新增]
李引泉(董事长) [退出]
2018-03-21
章程或章程修正案通过日期
2017-12-28
2017-01-25
2018-03-21
其他董事信息
张日忠(董事) 付刚峰(副董事长) 洪小源(副董事长) 李引泉(董事) [新增]
张日忠(董事) 付刚峰(副董事长) 洪小源(副董事长)
2018-03-21
成员
李引泉(董事长),张日忠(董事),洪小源(副董事长),付刚峰(副董事长),张日忠(总经理)
付刚峰(副董事长),洪小源(副董事长),李引泉(副董事长),李晓鹏(董事长),李引泉(总经理)
2017-02-10
负责人
李引泉
李晓鹏
2017-02-10
负责人变更
董事长:李引泉; 其他董事:张日忠; 其他董事:洪小源; 其他董事:付刚峰; 法定代表人:李引泉; 总经理:张日忠;
法定代表人:李晓鹏; 其他:洪小源; 其他:李引泉; 董事长:李晓鹏; 总经理:李引泉; 其他:付刚峰;
2017-02-10
高级管理人员备案
副董事长:洪小源 董事长:李引泉 董事:张日忠 [新增] 副董事长:付刚峰 总经理:张日忠 [新增]
副董事长:付刚峰 副董事长:洪小源 副董事长:李引泉 董事长:李晓鹏 [退出] 总经理:李引泉 [退出]
2017-02-10
董事长或执行董事成员
李引泉(董事长) [新增]
李晓鹏(董事长) [退出]
2017-02-10
章程或章程修正案通过日期
2017-01-25
2016-01-20
2017-02-10
其他董事信息
付刚峰(副董事长) 洪小源(副董事长) 张日忠(董事) [新增]
付刚峰(副董事长) 李引泉(副董事长) [退出] 洪小源(副董事长)
2017-02-10
总经理
张日忠(总经理) [新增]
李引泉(总经理) [退出]
2017-02-10
高管人员
苏敏(监事) 李引泉(董事长) 付刚峰(副董事长) 张日忠(董事) [新增] 洪小源(副董事长) 张日忠(总经理) [新增]
付刚峰(副董事长) 洪小源(副董事长) 苏敏(监事) 李引泉(副董事长) 李引泉(总经理) 李晓鹏(董事长) [退出]
2017-02-10
董事成员
苏敏(监事) 李引泉(董事长) 付刚峰(副董事长) 张日忠(董事) [新增] 洪小源(副董事长) 张日忠(总经理) [新增]
付刚峰(副董事长) 洪小源(副董事长) 苏敏(监事) 李引泉(副董事长) 李引泉(总经理) 李晓鹏(董事长) [退出]
2017-02-10
高管人员
付刚峰(副董事长) 洪小源(副董事长) 苏敏(监事) 李引泉(总经理) 李晓鹏(董事长) 李引泉(副董事长)
付刚峰(副董事长) 洪小源(副董事长) 苏敏(监事) 李引泉(总经理) 李晓鹏(董事长) 李引泉(副董事长)
2017-02-10
董事成员
付刚峰(副董事长) 洪小源(副董事长) 苏敏(监事) 李引泉(总经理) 李晓鹏(董事长) 李引泉(副董事长)
付刚峰(副董事长) 洪小源(副董事长) 苏敏(监事) 李引泉(总经理) 李晓鹏(董事长) 李引泉(副董事长)
2017-02-10
股权变更和公证书
-
-
2017-02-10
章程或章程修正案通过日期
2017-02-10
法定代表人
李引泉
李晓鹏
2017-02-10
股权变更和公证书
2017-02-10
董事成员
苏敏(监事) 李引泉(董事长) 付刚峰(副董事长) 张日忠(董事) 洪小源(副董事长) 张日忠(总经理)
付刚峰(副董事长) 洪小源(副董事长) 苏敏(监事) 李引泉(副董事长) 李引泉(总经理) 李晓鹏(董事长)
2017-02-10
高管人员
苏敏(监事) 李引泉(董事长) 付刚峰(副董事长) 张日忠(董事) 洪小源(副董事长) 张日忠(总经理)
付刚峰(副董事长) 洪小源(副董事长) 苏敏(监事) 李引泉(副董事长) 李引泉(总经理) 李晓鹏(董事长)
2017-02-10
一照一码升级
2016-03-22
监事成员
付刚峰(副董事长) 洪小源(副董事长) 苏敏(监事) 李引泉(副董事长) 李引泉(总经理) 李晓鹏(董事长)
吴慧峰(监事) 李晓鹏(副董事长) 付刚峰(监事) 李建红(董事长) 李引泉(总经理) 余利明(董事) 洪小源(董事) 李引泉(副董事长)
2016-03-22
章程
2016-03-22
董事成员
付刚峰(副董事长) 洪小源(副董事长) 苏敏(监事) 李引泉(副董事长) 李引泉(总经理) 李晓鹏(董事长)
吴慧峰(监事) 李晓鹏(副董事长) 付刚峰(监事) 李建红(董事长) 李引泉(总经理) 余利明(董事) 洪小源(董事) 李引泉(副董事长)
2016-03-22
联系电话
2016-03-22
指定联系人
姓名: 电话: 邮箱:
姓名: 电话: 邮箱:
2016-03-22
统一社会信用代码
*****F
-
2016-03-22
成员
苏敏(监事),付刚峰(副董事长),洪小源(副董事长),李引泉(总经理),李引泉(副董事长),李晓鹏(董事长)
李晓鹏(副董事长),李引泉(总经理),余利明(董事),吴慧峰(监事),李引泉(副董事长),洪小源(董事),付刚峰(监事),李建红(董事长)
2016-03-22
负责人
李晓鹏
李建红
2016-03-22
章程备案
章程备案(包括合伙协议)
章程备案(包括合伙协议)
2016-03-22
负责人变更
总经理:李引泉; 董事长:李晓鹏; 其他董事:洪小源; 其他董事:李引泉; 监事:苏敏; 其他董事:付刚峰; 工商联络员:黄达; 法定代表人:李晓鹏;
其他董事:李引泉; 监事:吴慧峰; 监事:付刚峰; 董事长:李建红; 其他董事:余利明; 其他董事:洪小源; 总经理:李引泉; 其他董事:李晓鹏; 工商联络员:张晶; 法定代表人:李建红;
2016-03-22
高级管理人员备案
副董事长:付刚峰 [新增] 副董事长:李引泉 监事:苏敏 [新增] 副董事长:洪小源 总经理:李引泉 董事长:李晓鹏
董事长:李建红 [退出] 副董事长:李引泉 总经理:李引泉 监事:吴慧峰 [退出] 副董事长:李晓鹏 监事:付刚峰 [退出] 董事:余利明 [退出] 董事:洪小源
2016-03-22
其他事项备案
*****F
-
2016-03-22
董事长或执行董事成员
李晓鹏(董事长) [新增]
李建红(董事长) [退出]
2016-03-22
指定联系人
黄达
张晶
2016-03-22
监事信息
苏敏(监事) [新增]
付刚峰(监事) [退出] 吴慧峰(监事) [退出]
2016-03-22
董事成员
付刚峰(副董事长) 洪小源(副董事长) 苏敏(监事) [新增] 李引泉(副董事长) 李引泉(总经理) 李晓鹏(董事长)
吴慧峰(监事) [退出] 李晓鹏(副董事长) 付刚峰(监事) 李建红(董事长) [退出] 李引泉(总经理) 余利明(董事) [退出] 洪小源(董事) 李引泉(副董事长)
2016-03-22
监事成员
付刚峰(副董事长) 洪小源(副董事长) 苏敏(监事) [新增] 李引泉(副董事长) 李引泉(总经理) 李晓鹏(董事长)
吴慧峰(监事) [退出] 李晓鹏(副董事长) 付刚峰(监事) 李建红(董事长) [退出] 李引泉(总经理) 余利明(董事) [退出] 洪小源(董事) 李引泉(副董事长)
2016-03-22
法定代表人
李晓鹏
李建红
2016-03-22
指定联系人
姓名: 电话: 邮箱:
姓名: 电话: 邮箱:
2016-03-22
联系电话
-
-
2016-03-22
章程
-
-
2016-03-22
一照一码升级
-
-
2016-03-22
法定代表人
李引泉
李建红
2016-03-22
指定联系人
李建红
傅育宁
2014-10-31
成员
李晓鹏(副董事长),李引泉(总经理),余利明(董事),吴慧峰(监事),李引泉(副董事长),洪小源(董事),付刚峰(监事),李建红(董事长)
李建红(副董事长),傅育宁(总经理),梁锦松(副董事长),吴慧峰(监事),余利明(董事),傅育宁(董事长),洪小源(董事),付刚峰(监事),李引泉(副董事长)
2014-10-31
负责人
李建红
傅育宁
2014-10-31
其他事项备案
商事登记换照
商事登记换照
2014-10-31
负责人变更
其他董事:李引泉; 监事:吴慧峰; 监事:付刚峰; 董事长:李建红; 其他董事:余利明; 其他董事:洪小源; 总经理:李引泉; 其他董事:李晓鹏; 工商联络员:张晶; 法定代表人:李建红;
监事:吴慧峰; 其他董事:梁锦松; 其他董事:李建红; 其他董事:洪小源; 总经理:傅育宁; 董事长:傅育宁; 其他董事:余利明; 监事:付刚峰; 其他董事:李引泉; 法定代表人:傅育宁;
2014-10-31
董事成员
吴慧峰(监事) 李晓鹏(副董事长) 付刚峰(监事) 李建红(董事长) 李引泉(总经理) 余利明(董事) 洪小源(董事) 李引泉(副董事长)
李引泉(副董事长) 余利明(董事) 傅育宁(总经理) 付刚峰(监事) 梁锦松(副董事长) 吴慧峰(监事) 李建红(副董事长) 傅育宁(董事长) 洪小源(董事)
2014-10-31
指定联系人
姓名: 电话: 邮箱:
姓名: 电话: 邮箱:
2014-10-31
联系电话
2014-10-31
章程
2014-10-31
商事登记换照
2014-10-31
高管人员
吴慧峰(监事) 李晓鹏(副董事长) 付刚峰(监事) 李建红(董事长) 李引泉(总经理) 余利明(董事) 洪小源(董事) 李引泉(副董事长)
李引泉(副董事长) 余利明(董事) 傅育宁(总经理) 付刚峰(监事) 梁锦松(副董事长) 吴慧峰(监事) 李建红(副董事长) 傅育宁(董事长) 洪小源(董事)
2014-10-31
章程备案
章程备案(包括合伙协议)
章程备案(包括合伙协议)
2014-10-31
董事长或执行董事成员
李建红(董事长) [新增]
傅育宁(董事长) [退出]
2014-10-31
指定联系人
张晶
-
2014-10-31
高管人员
李引泉(总经理) [新增]
傅育宁(总经理) [退出]
2014-10-31
董事成员
吴慧峰(监事) 李晓鹏(副董事长) [新增] 付刚峰(监事) 李建红(董事长) 李引泉(总经理) 余利明(董事) 洪小源(董事) 李引泉(副董事长)
李引泉(副董事长) 余利明(董事) 傅育宁(总经理) [退出] 付刚峰(监事) 梁锦松(副董事长) [退出] 吴慧峰(监事) 李建红(副董事长) 傅育宁(董事长) [退出] 洪小源(董事)
2014-10-31
高管人员
吴慧峰(监事) 李晓鹏(副董事长) [新增] 付刚峰(监事) 李建红(董事长) 李引泉(总经理) 余利明(董事) 洪小源(董事) 李引泉(副董事长)
李引泉(副董事长) 余利明(董事) 傅育宁(总经理) [退出] 付刚峰(监事) 梁锦松(副董事长) [退出] 吴慧峰(监事) 李建红(副董事长) 傅育宁(董事长) [退出] 洪小源(董事)
2014-10-31
法定代表人
李建红
傅育宁
2014-10-31
商事登记换照
-
-
2014-10-31
章程
-
-
2014-10-31
指定联系人
姓名: 电话: 邮箱:
姓名: 电话: 邮箱:
2014-10-31
联系电话
-
-
2014-10-31
简称
招商局资本控股
联系电话
0755-88236071
经理
李晓鹏
手机号码
未提供
电子邮件
huangda@cmhk.com
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心B-2101B
深圳黄页
»
深圳企业管理公司黄页
»
深圳投资与资产管理业黄页