广东贝源检测技术股份有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
广东贝源检测技术股份有限公司
经营范围
建筑材料检验服务;生态监测;光污染监测;放射性污染监测;噪声污染监测;废料监测;水污染监测;工矿企业气体监测;空气污染监测;环境保护监测;电气机械检测服务;建筑消防设施检测服务;化工产品检测服务;煤炭检测;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
营业执照
914401015622580033
核准日期
2016-07-21 00:00:00
经营状态
在业
法人代表
徐声智
成立时间
未公开
职员人数
未公开
注册资本
1161万 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
技术检测黄页
贝源检测技术的股东
股东名字
出资比例
出资额
广东敦诚环保科技有限公司
1040.0
黄晓明
240.0
许锐杰
240.0
黄树源
240.0
陈桐伟
240.0
广东贝源检测技术股份有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州高新技术产业开发区科学城光谱西路69号创意中心B307-308,我公司主要提供建筑材料检验服务;生态监测;光污染监测;放射性污染监测;噪声污染监测;废料监测;水污染监测;工矿企业气体监测;空气污染监测;环境保护监测;电气机械检测服务;建筑消防设施检测服务;化工产品检测服务;煤炭检测;〓,
贝源检测技术的工商变更记录
董事备案
林维华 [新增] 黄晓明 徐声智 许锐杰 张卫军
黄晓明 林汝琪 [退出] 徐声智 许锐杰 张卫军
2021-04-29
章程备案
准予章程备案
-
2020-12-09
监事备案
黄小芸 [新增] 蔡奕忠 黄振中
蔡奕忠 黄振中 李冬群 [退出]
2020-12-09
章程备案
准予章程备案
-
2020-06-09
注册资本变更
4550万元(人民币)( + 13.75% )
4000万元(人民币)
2020-06-09
注册资本变更
4000万元(人民币)( + 100% )
2000万元(人民币)
2020-02-27
章程备案
准予章程备案
-
2020-02-27
章程备案
准予章程备案
-
2019-01-22
住所变更
广州市高新技术产业开发区科学城光谱西路69号TCL文化产业园汇创空间201室
广州高新技术产业开发区科学城光谱西路69号创意中心B307-308
2019-01-22
执照副本变更
2
1
2019-01-22
监事备案
蔡奕忠(监事会主席) 黄晓明(董事) 黄振中(监事) 李冬群(监事) [新增] 林汝琪(董事) 徐声智(董事长) 许锐杰(董事兼经理) 张卫军(董事)
蔡奕忠(监事) 黄晓明(董事) 黄振中(监事) 蓝文林(监事会主席) [退出] 林汝琪(董事) 徐声智(董事长) 许锐杰(董事兼经理) 张卫军(董事)
2018-08-15
组织机构备案
蔡奕忠(监事会主席) 黄晓明(董事) 黄振中(监事) 李冬群(监事) [新增] 林汝琪(董事) 徐声智(董事长) 许锐杰(董事兼经理) 张卫军(董事)
蔡奕忠(监事) 黄晓明(董事) 黄振中(监事) 蓝文林(监事会主席) [退出] 林汝琪(董事) 徐声智(董事长) 许锐杰(董事兼经理) 张卫军(董事)
2018-08-15
具体经营项目申报
电气机械检测服务;光污染监测;环境保护监测;放射性污染监测;建筑材料检验服务;建筑消防设施检测服务;化工产品检测服务;煤炭检测;空气污染监测;水污染监测;生态监测;工矿企业气体监测;噪声污染监测;废料监测;疾病预防控制中心;
建筑材料检验服务;生态监测;光污染监测;放射性污染监测;噪声污染监测;废料监测;水污染监测;工矿企业气体监测;空气污染监测;环境保护监测;电气机械检测服务;建筑消防设施检测服务;化工产品检测服务;煤炭检测;
2018-02-11
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2018-02-11
组织机构备案
蔡奕忠,监事,选举, 黄晓明,董事,, 黄振中,监事,选举, 蓝文林,监事会主席,选举, 林汝琪,董事,选举, [新增] 徐声智,董事长,选举,是 许锐杰,董事兼经理,选举, 张卫军,董事,选举,
蔡奕忠,监事,选举, 黄晓明,董事,, 黄振中,监事,选举, 蓝文林,监事会主席,选举, 林维华,董事,选举, [退出] 徐声智,董事长,选举,是 许锐杰,董事兼经理,选举, 张卫军,董事,选举,
2016-12-22
董事备案
蔡奕忠,监事,选举, 陈桐伟,,, [新增] 黄树源,其他人员,, [新增] 黄晓明,董事,, 黄振中,监事,选举, 蓝文林,监事会主席,选举, 林汝琪,董事,选举, [新增] 徐声智,董事长,选举,是 许锐杰,董事兼经理,选举, 张卫军,董事,选举,
蔡奕忠,监事,选举, 黄晓明,董事,, 黄振中,监事,选举, 蓝文林,监事会主席,选举, 林维华,董事,选举, [退出] 徐声智,董事长,选举,是 许锐杰,董事兼经理,选举, 张卫军,董事,选举,
2016-12-22
组织机构备案
蔡奕忠(监事) 黄晓明(董事) 黄振中(监事) 蓝文林(监事会主席) 林汝琪(董事) [新增] 徐声智(董事长) 许锐杰(董事兼经理) 张卫军(董事)
蔡奕忠(监事) 黄晓明(董事) 黄振中(监事) 蓝文林(监事会主席) 林维华(董事) [退出] 徐声智(董事长) 许锐杰(董事兼经理) 张卫军(董事)
2016-12-22
董事备案
蔡奕忠(监事) 陈桐伟 [新增] 黄树源(其他人员) [新增] 黄晓明(董事) 黄振中(监事) 蓝文林(监事会主席) 林汝琪(董事) [新增] 徐声智(董事长) 许锐杰(董事兼经理) 张卫军(董事)
蔡奕忠(监事) 黄晓明(董事) 黄振中(监事) 蓝文林(监事会主席) 林维华(董事) [退出] 徐声智(董事长) 许锐杰(董事兼经理) 张卫军(董事)
2016-12-22
资金数额变更
2000.0000 (单位:万元)( + 72.26529% )
1161.0000 (单位:万元)
2016-12-22
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2016-12-22
财务负责人
邹典
财务负责人(变更前)
2016-07-20
组织机构备案
蔡奕忠,监事,选举, 黄晓明,董事,, 黄振中,监事,选举, 蓝文林,监事会主席,选举, 林维华,董事,选举, [新增] 徐声智,董事长,选举,是 [新增] 许锐杰,董事兼经理,选举, 张卫军,董事,选举,
蔡奕忠,监事,选举, 黄晓明,董事,, 黄振中,监事,选举, 蓝文林,监事会主席,选举, 林维华,董事长,选举,是 [退出] 徐声智,董事,选举, [退出] 许锐杰,董事兼经理,选举, 张卫军,董事,选举,
2016-07-20
法定代表人变更
徐声智
林维华
2016-07-20
资金数额变更
1161.0000 (单位:万元)( + 16.1% )
1000.0000 (单位:万元)
2015-07-30
名称变更
广东贝源检测技术股份有限公司
广州市贝源检测技术有限公司
2015-07-30
企业类型变更
其他股份有限公司(非上市)
其他有限责任公司
2015-07-30
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2015-07-30
监事备案
蔡奕忠,监事,选举, [新增] 黄晓明,董事,选举, [新增] 黄振中,监事,选举, [新增] 蓝文林,监事会主席,选举, [新增] 林维华,董事长,选举,是 [新增] 徐声智,董事,选举, [新增] 许锐杰,董事兼经理,选举, [新增] 张卫军,董事,选举, [新增]
陈艳丹,经理,选举,是 [退出] 黎燕萍,监事,选举, [退出] 许锐杰,执行董事,选举, [退出]
2015-07-27
董事备案
蔡奕忠,监事,选举, [新增] 陈桐伟,,, [新增] 黄树源,其他人员,, [新增] 黄晓明,,, [新增] 黄晓明,董事,选举, [新增] 黄振中,监事,选举, [新增] 蓝文林,监事会主席,选举, [新增] 林维华,董事长,选举,是 [新增] 徐声智,董事,选举, [新增] 许锐杰,董事兼经理,选举, 张卫军,董事,选举, [新增]
陈艳丹,经理,选举,是 [退出] 黎燕萍,监事,选举, [退出] 许锐杰,执行董事,选举,
2015-07-27
组织机构备案
蔡奕忠,监事,选举, [新增] 黄晓明,董事,选举, [新增] 黄振中,监事,选举, [新增] 蓝文林,监事会主席,选举, [新增] 林维华,董事长,选举,是 [新增] 徐声智,董事,选举, [新增] 许锐杰,董事兼经理,选举, [新增] 张卫军,董事,选举, [新增]
陈艳丹,经理,选举,是 [退出] 黎燕萍,监事,选举, [退出] 许锐杰,执行董事,选举, [退出]
2015-07-27
经理备案
蔡奕忠,监事,选举, [新增] 黄晓明,董事,选举, [新增] 黄振中,监事,选举, [新增] 蓝文林,监事会主席,选举, [新增] 林维华,董事长,选举,是 [新增] 徐声智,董事,选举, [新增] 许锐杰,董事兼经理,选举, [新增] 张卫军,董事,选举, [新增]
陈艳丹,经理,选举,是 [退出] 黎燕萍,监事,选举, [退出] 许锐杰,执行董事,选举, [退出]
2015-07-27
法定代表人变更
林维华
陈艳丹
2015-07-24
简称
贝源检测技术
联系电话
020-
经理
徐声智
手机号码
未提供
电子邮件
未提供
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
广州高新技术产业开发区科学城光谱西路69号创意中心B307-308
广州黄页
»
广州专业技术服务业黄页
»
广州质检技术服务黄页