广州至盈贸易有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
广州至盈贸易有限公司
经营范围
商品批发贸易(许可审批类商品除外);五金产品批发;金属制品批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
营业执照
440105000064853
核准日期
2016-02-25 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
张煜
成立时间
2004年11月01日
职员人数
未公开
注册资本
1000万 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
批发业黄页
至盈的股东
股东名字
出资比例
出资额
李敏芳
800.0
杜水良
200.0
至盈的管理人员
名字
职务
张煜
执行董事兼总经理
丁得炫
监事
广州至盈贸易有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市天河区林和西路167号2022房之B238(仅限办公用途),我公司主要提供商品批发贸易;五金产品批发;金属制品批发;货物进出口;技术进出口;〓,
至盈的工商变更记录
董事备案
李敏芳 [新增]
杜金珍 [退出]
2021-12-30
章程备案
准予章程备案
-
2021-12-30
法定代表人变更
李敏芳
杜金珍
2021-12-30
经理备案
李敏芳 [新增]
杜金珍 [退出]
2021-12-30
工商登记联络员备案
李敏芳
杜金珍
2021-12-30
监事备案
杜水良 [新增]
徐秀兰 [退出]
2021-12-30
住所变更
广州市天河区御水街50号206房自编B60
广州市天河区育英路31号(部位:二楼2019)
2021-12-30
股东变更
李敏芳, [新增] 杜水良 [新增]
徐秀兰, [退出] 杜金珍 [退出]
2021-12-30
章程备案
准予章程备案
-
2021-07-14
监事备案
徐秀兰 [新增]
杜金珍 [退出]
2021-07-14
股东变更
徐秀兰 [新增] 杜金珍
杜金珍 陈嘉敏 [退出]
2021-07-14
经理备案
杜金珍 [新增]
陈嘉敏 [退出]
2021-07-14
董事备案
杜金珍 [新增]
陈嘉敏 [退出]
2021-07-14
工商登记联络员备案
杜金珍
陈嘉敏
2021-07-14
法定代表人变更
杜金珍
陈嘉敏
2021-07-14
董事备案
陈嘉敏 [新增]
岑柱兵 [退出]
2020-10-20
工商登记联络员备案
陈嘉敏
岑柱兵
2020-10-20
股东变更
杜金珍 [新增] 陈嘉敏 [新增]
陈明广 [退出] 岑柱兵 [退出]
2020-10-20
监事备案
杜金珍 [新增]
农炳恒 [退出]
2020-10-20
章程备案
准予章程备案
-
2020-10-20
法定代表人变更
陈嘉敏
岑柱兵
2020-10-20
经理备案
陈嘉敏 [新增]
岑柱兵 [退出]
2020-10-20
工商登记联络员备案
岑柱兵
-
2019-07-15
经理备案
岑柱兵 [新增]
虞锦源 [退出]
2019-07-15
董事备案
岑柱兵 [新增]
虞锦源 [退出]
2019-07-15
企业类型变更
有限责任公司(自然人投资或控股)
有限责任公司(自然人独资)
2019-07-15
具体经营项目申报
金属制品批发;化工产品批发(危险化学品除外);煤炭及制品批发;电子产品批发;计算机零配件批发;金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);装饰石材零售;冶金专用设备制造;数据处理和存储服务;小型机房制造、生产;计算机房维护服务;计算机房设计服务;互联网区块链技术研究开发服务;计算机零部件制造;计算机网络系统工程服务;计算机零配件零售;计算机及通讯设备租赁;计算机技术开发、技术服务;计算机硬件的研究、开发;计算机技术转让服务;计算机和辅助设备修理;网络技术的研究、开发;电子产品零售;机械设备租赁;房屋租赁;广告业;游戏软件设计制作;建筑装饰用石开采
商品批发贸易(许可审批类商品除外);五金产品批发;金属制品批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;
2019-07-15
章程备案
准予章程备案
-
2019-07-15
监事备案
农炳恒 [新增]
韩剑 [退出]
2019-07-15
股东变更
陈明广 [新增] 岑柱兵 [新增]
虞锦源 [退出]
2019-07-15
住所变更
广州市天河区育英路31号(部位:二楼2019)
广州市天河区林和西路167号2022房之B238(仅限办公用途)
2019-07-15
法定代表人变更
岑柱兵
虞锦源
2019-07-15
名称变更
海量金属(广州)有限公司
广州至盈贸易有限公司
2019-07-15
监事备案
韩剑,监事,选举, [新增] 虞锦源,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
丁得炫,监事,选举, [退出] 张煜,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
2017-11-15
财务负责人
虞锦源
陈远林
2017-11-15
董事备案
韩剑,监事,选举, [新增] 虞锦源,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
丁得炫,监事,选举, [退出] 张煜,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
2017-11-15
经理备案
韩剑,监事,选举, [新增] 虞锦源,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
丁得炫,监事,选举, [退出] 张煜,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
2017-11-15
组织机构备案
韩剑,监事,选举, [新增] 虞锦源,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
丁得炫,监事,选举, [退出] 张煜,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
2017-11-15
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2017-11-15
企业类型变更
有限责任公司(自然人独资)
有限责任公司(法人独资)
2017-11-15
监事备案
韩剑(监事) [新增] 虞锦源(执行董事兼经理) [新增]
丁得炫(监事) [退出] 张煜(执行董事兼经理) [退出]
2017-11-15
组织机构备案
韩剑(监事) [新增] 虞锦源(执行董事兼经理) [新增]
丁得炫(监事) [退出] 张煜(执行董事兼经理) [退出]
2017-11-15
董事备案
韩剑(监事) [新增] 虞锦源(执行董事兼经理) [新增]
丁得炫(监事) [退出] 张煜(执行董事兼经理) [退出]
2017-11-15
经理备案
韩剑(监事) [新增] 虞锦源(执行董事兼经理) [新增]
丁得炫(监事) [退出] 张煜(执行董事兼经理) [退出]
2017-11-15
股东变更
虞锦源; [新增]
杭州筑地贸易有限公司; [退出]
2017-11-14
法定代表人变更
虞锦源
张煜
2017-11-14
住所变更
广州市天河区林和西路167号2022房之B238(仅限办公用途)
广州市天河区陂东路20号大院内自编2号116房
2017-04-14
营业期限变更
2004-11-01 至
2004-11-01 至 2017-01-06
2017-04-14
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2017-04-14
具体经营项目申报
商品批发贸易(许可审批类商品除外);五金产品批发;金属制品批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;
商品批发贸易(许可审批类商品除外);五金产品批发;金属制品批发;
2016-02-24
遗失补领
遗失补领
遗失补领(变更前)
2015-11-03
财务负责人
陈远林
财务负责人(变更前)
2015-11-03
简称
至盈
联系电话
+86-13362186238
经理
张煜
手机号码
未提供
电子邮件
2576424304@qq.com
QQ咨询
2576424304
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
广州市天河区林和西路167号2022房之B238(仅限办公用途)
广州黄页
»
广州批发和零售业黄页
»
广州批发业黄页