北京益中诚投资有限责任公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
北京益中诚投资有限责任公司
经营范围
房地产开发;物业管理;投资管理、投资咨询;租赁建筑设备;企业策划,销售自行开发的商品房,市场调查。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺...
营业执照
110112007773547
核准日期
2014-12-24 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
陈亚楠
成立时间
2004年11月12日
职员人数
未公开
注册资本
1000 万元 人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
咨询、投资、加盟公司
益中诚投资的股东
股东名字
出资比例
出资额
孙宇
2000
陈亚楠
1
益中诚投资的管理人员
名字
职务
陈亚楠
执行董事
陈亚楠
经理
周立朋
监事
北京益中诚投资有限责任公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市通州区宋庄镇疃里村四海公寓综合楼50号402室,我公司主要提供房地产开发;物业管理;投资管理、投资咨询;租赁建筑设备;企业策划,销售自行开发的商品房,市场调查。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺...,
展开全文
益中诚投资的工商变更记录
注册资本
2001( - 33.3% )
3000
2019-12-09
注册资本
2001万( - 33.3% )
3000万
2019-12-09
注册资本
2001万元( - 33.3% )
3000万元
2019-12-09
董事 经理 监事
孙宇 执行董事; [新增] 孙宇 经理; [新增] 周立朋 监事
陈亚楠 执行董事; [退出] 陈亚楠 经理; [退出] 周立朋 监事
2017-11-27
注册资本
3000万( + 200% )
1000万
2017-11-27
注册资本
3000( + 200% )
1000
2017-11-27
董事 经理 监事
孙宇*, [新增] 周立朋
陈亚楠*, [退出] 周立朋
2017-11-27
董事 经理 监事
孙宇* 执行董事 [新增] 孙宇* 经理 [新增] 周立朋 监事 注:标有*标志的为法定代表人
陈亚楠* 执行董事 [退出] 陈亚楠* 经理 [退出] 周立朋 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2017-11-27
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
有限责任公司(自然人独资)
2017-11-27
投资人
孙宇 自然人股东 [新增] 陈亚楠 自然人股东
陈亚楠 自然人股东
2017-11-27
注册资本
3000万元( + 200% )
1000万元
2017-11-27
法定代表人
孙宇
陈亚楠
2017-11-27
董事 经理 监事
陈亚楠*, [新增] 周立朋
连劲鹤*, [退出] 周立朋
2014-12-24
董事 经理 监事
陈亚楠 执行董事; [新增] 陈亚楠 经理; [新增] 周立朋 监事
连劲鹤 执行董事; [退出] 连劲鹤 经理; [退出] 周立朋 监事
2014-12-24
投资人
变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 陈亚楠* 执行董事 [新增] 陈亚楠* 经理 [新增] 周立朋 监事
变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 连劲鹤* 执行董事 [退出] 连劲鹤* 经理 [退出] 周立朋 监事
2014-12-24
董事 经理 监事
陈亚楠* 执行董事 [新增] 陈亚楠* 经理 [新增] 周立朋 监事 注:标有*标志的为法定代表人
连劲鹤* 执行董事 [退出] 连劲鹤* 经理 [退出] 周立朋 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2014-12-24
投资人
陈亚楠 自然人股东 [新增]
连劲鹤 自然人股东 [退出]
2014-12-24
法定代表人
陈亚楠
连劲鹤
2014-12-24
投资人
陈亚楠,自然人股东;
连劲鹤,自然人股东;
2014-12-24
董事 经理 监事
周立朋,监事;
周立朋,监事;
2014-12-24
营业期限
20
10
2014-10-29
住所
北京市通州区宋庄镇疃里村四海公寓综合楼50号402室
北京市通州区新华北街75号
2013-09-30
投资人
连劲鹤,1000,自然人股东;
滕春平,1000,自然人股东;
2012-12-04
董事 经理 监事
周立朋,监事;
周立朋,监事;
2012-12-04
董事 经理 监事
连劲鹤 执行董事; [新增] 连劲鹤 经理; [新增] 周立朋 监事
滕春平 执行董事; [退出] 滕春平 经理; [退出] 周立朋 监事
2012-12-04
董事 经理 监事
连劲鹤* 执行董事 [新增] 连劲鹤* 经理 [新增] 周立朋 监事 注:标有*标志的为法定代表人
滕春平* 执行董事 [退出] 滕春平* 经理 [退出] 周立朋 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2012-12-04
投资人
连劲鹤 1000 自然人股东 [新增]
滕春平 1000 自然人股东 [退出]
2012-12-04
法定代表人
连劲鹤
滕春平
2012-12-04
董事 经理 监事
滕春平 执行董事; [新增] 滕春平 经理; [新增] 周立朋 监事
程金良 执行董事; [退出] 程金良 经理; [退出] 周立朋 监事
2012-09-10
经营范围
房地产开发;物业管理;投资管理、投资咨询;租赁建筑设备;企业策划,销售自行开发的商品房,市场调查。(领取本执照后,应到住房城乡建设委取得行政许可。)
投资管理、投资咨询;建筑设备租赁(不含起重设备)。
2012-09-10
董事 经理 监事
滕春平* 执行董事 [新增] 滕春平* 经理 [新增] 周立朋 监事 注:标有*标志的为法定代表人
程金良* 执行董事 [退出] 程金良* 经理 [退出] 周立朋 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2012-09-10
投资人
滕春平 1000 自然人股东 [新增]
程金良 600 自然人股东 [退出] 周立朋 400 自然人股东 [退出]
2012-09-10
经营范围
房地产开发;物业管理。投资管理、投资咨询;租赁建筑设备;企业策划。领取本执照后,应到住房城乡建设委取得行政许可。
投资管理、投资咨询;建筑设备租赁(不含起重设备)。
2012-09-10
法定代表人
滕春平
-
2012-09-10
董事 经理 监事
滕春平* 执行董事 [新增] 滕春平* 经理 [新增] 周立朋 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人
无 注:标有*标志的为法定代表人
2012-09-10
法定代表人
滕春平
2012-09-10
投资人
滕春平,1000,自然人股东;
2012-09-10
企业类型
有限责任公司(自然人独资)
有限责任公司(自然人投资或控股)
2012-09-10
董事 经理 监事
周立朋,监事;
2012-09-10
投资人
滕春平 1000 自然人股东 [新增]
无
2012-09-10
简称
益中诚投资
联系电话
010-101-89595656
经理
陈亚楠
手机号码
未提供
电子邮件
yizhongcheng001@yeah.net
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
北京市通州区宋庄镇疃里村四海公寓综合楼50号402室
北京黄页
»
北京展览会信息公司
»
北京咨询、投资、加盟公司