北京科岳中科科技服务有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
北京科岳中科科技服务有限公司
经营范围
技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;加工计算机软硬件;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);物业管理;出租商业用房。...
营业执照
110108012598404
核准日期
2015-06-15 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
刘庆莲
成立时间
2010年01月28日
职员人数
未公开
注册资本
100 万元 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
软件开发公司黄页
科岳中科的股东
股东名字
出资比例
出资额
中国科学院科技创新发展中心
100
科岳中科的管理人员
名字
职务
刘庆莲
董事长
任凤银
董事
赵莹
董事
刘庆莲
经理
韩红芹
监事
北京科岳中科科技服务有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区中关村东南小区(保福寺)66幢一层,我公司主要提供技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;加工计算机软硬件;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品;物业管理;出租商业用房。...,
展开全文
科岳中科的工商变更记录
投资人
中国科学院科技创新发展中心 [新增] 事业法人 [新增]
中科行发投资控股集团有限公司,法人股东 [退出]
2021-01-08
董事 经理 监事
崔常男, 韩红芹, 黄韶勇, [新增] 赵莹, 赵楠* [新增]
崔常男, 郭庆山*, [退出] 韩红芹, 赵莹
2019-10-17
董事 经理 监事
黄韶勇 董事长 [新增] 崔常男 董事 赵楠* 董事 [新增] 赵莹 董事 赵楠* 经理 [新增] 韩红芹 监事 注:标有*标志的为法定代表人
郭庆山* 董事长 [退出] 崔常男 董事 赵莹 董事 郭庆山* 经理 [退出] 韩红芹 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2019-10-17
法定代表人
赵楠
郭庆山
2019-10-17
董事 经理 监事
崔常男, [新增] 郭庆山*, [新增] 韩红芹, 赵莹
韩红芹, 刘庆莲*, [退出] 任凤银, [退出] 赵莹
2017-10-17
董事 经理 监事
郭庆山* 董事长 [新增] 崔常男 董事 [新增] 赵莹 董事 郭庆山* 经理 [新增] 韩红芹 监事 注:标有*标志的为法定代表人
刘庆莲* 董事长 [退出] 任凤银 董事 [退出] 赵莹 董事 刘庆莲* 经理 [退出] 韩红芹 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2017-10-17
投资人
中科行发投资控股集团有限公司 法人股东 [名称变更]
北京中科行发投资控股有限公司 企业法人
2017-10-17
法定代表人
郭庆山
刘庆莲
2017-10-17
经营范围
技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;加工计算机软硬件;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);物业管理;出租商业用房。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;加工计算机软硬件;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
2017-04-14
董事 经理 监事
韩红芹, [新增] 刘庆莲*, 任凤银, [新增] 赵莹 [新增]
方炜, [退出] 刘庆莲*
2016-12-21
投资人
变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 刘庆莲* 董事长 任凤银 董事 [新增] 赵莹 董事 [新增] 刘庆莲* 经理 韩红芹 监事 [新增]
变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 刘庆莲* 执行董事 刘庆莲* 经理 方炜 监事 [退出]
2016-12-21
董事 经理 监事
刘庆莲* 董事长 任凤银 董事 [新增] 赵莹 董事 [新增] 刘庆莲* 经理 韩红芹 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人
刘庆莲* 执行董事 刘庆莲* 经理 方炜 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2016-12-21
投资人
北京中科行发投资控股有限公司 企业法人 [新增]
任凤银 自然人股东 [退出] 王萌 自然人股东 [退出] 刘庆莲 自然人股东 [退出]
2016-12-21
投资人
北京中科行发投资控股有限公司,企业法人;
任凤银,自然人股东; 王萌,自然人股东; 刘庆莲,自然人股东;
2016-12-21
企业类型
有限责任公司(法人独资)
有限责任公司(自然人投资或控股)
2016-12-21
董事 经理 监事
任凤银,董事; 赵莹,董事; 韩红芹,监事;
方炜,监事;
2016-12-21
投资人
任凤银,自然人股东; 王萌,自然人股东; 刘庆莲,自然人股东;
权晓峰,自然人股东; 柳海永,自然人股东; 刘庆莲,自然人股东; 任凤银,自然人股东;
2015-06-15
投资人
变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 刘庆莲* 董事长 任凤银 董事 [新增] 赵莹 董事 [新增] 刘庆莲* 经理 韩红芹 监事 [新增]
变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 刘庆莲* 执行董事 刘庆莲* 经理 方炜 监事 [退出]
2015-06-15
投资人
任凤银 自然人股东 王萌 自然人股东 [新增] 刘庆莲 自然人股东
权晓峰 自然人股东 [退出] 柳海永 自然人股东 [退出] 刘庆莲 自然人股东 任凤银 自然人股东
2015-06-15
董事 经理 监事
方炜, 刘庆莲* [新增]
方炜, 彭玲* [退出]
2014-06-16
董事 经理 监事
刘庆莲* 执行董事 [新增] 刘庆莲* 经理 [新增] 方炜 监事 注:标有*标志的为法定代表人
彭玲* 执行董事 [退出] 彭玲* 经理 [退出] 方炜 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2014-06-16
投资人
权晓峰 自然人股东 柳海永 自然人股东 刘庆莲 自然人股东 [新增] 任凤银 自然人股东 [新增]
彭玲 自然人股东 [退出] 欧晓斌 自然人股东 [退出] 权晓峰 自然人股东 柳海永 自然人股东
2014-06-16
法定代表人
刘庆莲
彭玲
2014-06-16
投资人
权晓峰,自然人股东; 柳海永,自然人股东; 刘庆莲,自然人股东; 任凤银,自然人股东;
彭玲,自然人股东; 欧晓斌,自然人股东; 权晓峰,自然人股东; 柳海永,自然人股东;
2014-06-16
董事 经理 监事
方炜,监事;
方炜,监事;
2014-06-16
法定代表人
彭玲
袁硕焱
2013-01-23
投资人
彭玲,60,自然人股东; 欧晓斌,20,自然人股东; 权晓峰,10,自然人股东; 柳海永,10,自然人股东;
袁硕焱,60,自然人股东; 欧晓斌,20,自然人股东; 柳海永,10,自然人股东; 权晓峰,10,自然人股东;
2013-01-23
董事 经理 监事
方炜,监事;
方炜,监事;
2013-01-23
董事 经理 监事
彭玲* 执行董事 [新增] 彭玲* 经理 [新增] 方炜 监事 注:标有*标志的为法定代表人
袁硕焱* 执行董事 [退出] 袁硕焱* 经理 [退出] 方炜 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2013-01-23
投资人
彭玲 60 自然人股东 [新增] 欧晓斌 20 自然人股东 权晓峰 10 自然人股东 柳海永 10 自然人股东
袁硕焱 60 自然人股东 [退出] 欧晓斌 20 自然人股东 柳海永 10 自然人股东 权晓峰 10 自然人股东
2013-01-23
实缴的出资额 实缴的出资时间
袁硕焱 60 自然人股东 欧晓斌 20 自然人股东 柳海永 10 自然人股东 权晓峰 10 自然人股东
袁硕焱 60 自然人股东 欧晓斌 20 自然人股东 柳海永 10 自然人股东 权晓峰 10 自然人股东
2012-01-17
实收资本
100 万元( + 400% )
20 万元
2012-01-17
实收资本
100 万元
20 万元
2012-01-17
实缴的出资额 实缴的出资时间
袁硕焱,60,自然人股东; 欧晓斌,20,自然人股东; 柳海永,10,自然人股东; 权晓峰,10,自然人股东;
袁硕焱,60,自然人股东; 欧晓斌,20,自然人股东; 柳海永,10,自然人股东; 权晓峰,10,自然人股东;
2012-01-17
经营范围
技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;加工计算机软硬件;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。(未取得行政许可的项目除外)下期出资时间为2011年12月28日
法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。下期出资时间为2011年12月28日
2011-10-14
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人
袁硕焱,60,自然人股东; 欧晓斌,20,自然人股东; 柳海永,10,自然人股东; 权晓峰,10,自然人股东;
袁硕焱,60,自然人股东; 欧晓斌,20,自然人股东; 方炜,20,自然人股东;
2011-10-14
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人
袁硕焱 60 自然人股东 欧晓斌 20 自然人股东 柳海永 10 自然人股东 [新增] 权晓峰 10 自然人股东 [新增]
袁硕焱 60 自然人股东 欧晓斌 20 自然人股东 方炜 20 自然人股东 [退出]
2011-10-14
简称
科岳中科
联系电话
010-62567442
经理
刘庆莲
手机号码
未提供
电子邮件
caszyzx@cashq.ac.cn
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
北京市海淀区中关村东南小区(保福寺)66幢一层
北京黄页
»
北京软件业黄页
»
北京软件开发黄页
»
北京其他软件开发黄页