广州大飞信息科技有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
广州大飞信息科技有限公司
经营范围
计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;广告业;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
营业执照
440106000539788
核准日期
2016-09-30 00:00:00
经营状态
在业
法人代表
叶银华
成立时间
2011年12月15日
职员人数
未公开
注册资本
100万 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
信息传输、计算机服务和软件业黄页
大飞信息的股东
股东名字
出资比例
出资额
陈文雄
50.0
梁连田
50.0
大飞信息的管理人员
名字
职务
叶银华
执行董事兼总经理
罗伟佳
监事
广州大飞信息科技有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市越秀区小北路65号18KL自编0514,我公司主要提供计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;广告业;增值电信服务;〓,
大飞信息的工商变更记录
章程备案
准予章程备案
-
2019-12-02
住所变更
广州市越秀区太和岗路20号1号楼289房
广州市越秀区东风东路776号705自编B房
2019-12-02
经理备案
梁连田 [新增]
叶银华 [退出]
2019-01-11
董事备案
梁连田 [新增]
叶银华 [退出]
2019-01-11
企业类型变更
有限责任公司(自然人投资或控股)
有限责任公司(法人独资)
2019-01-11
章程备案
准予章程备案
-
2019-01-11
股东变更
梁连田 [新增] 陈文雄 [新增]
吉安市井开区玉米空间投资中心(有限合伙) [退出]
2019-01-11
法定代表人变更
梁连田
叶银华
2019-01-11
经理备案
罗伟佳,监事,, 叶银华,执行董事兼经理,选举, [新增]
罗伟佳,监事,, 杨敏明,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
2017-01-23
董事备案
罗伟佳,监事,, 叶银华,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
罗伟佳,监事,, 杨敏明,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
2017-01-23
组织机构备案
罗伟佳,监事,, 叶银华,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
罗伟佳,监事,, 杨敏明,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
2017-01-23
企业类型变更
有限责任公司(法人独资)
其他有限责任公司
2017-01-23
董事备案
罗伟佳(监事) 叶银华(执行董事兼经理) [新增]
罗伟佳(监事) 杨敏明(执行董事兼经理) [退出]
2017-01-23
股东变更
吉安市井开区玉米空间投资中心(有限合伙);
陈志秋;吉安市井开区玉米空间投资中心(有限合伙);罗伟佳;
2017-01-23
组织机构备案
罗伟佳(监事);叶银华(执行董事兼经理);
罗伟佳(监事);杨敏明(执行董事兼经理);
2017-01-23
经理备案
罗伟佳(监事);叶银华(执行董事兼经理);
罗伟佳(监事);杨敏明(执行董事兼经理);
2017-01-23
董事备案
罗伟佳(监事);叶银华(执行董事兼经理);
罗伟佳(监事);杨敏明(执行董事兼经理);
2017-01-23
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2017-01-23
经理备案
罗伟佳(监事) 叶银华(执行董事兼经理) [新增]
罗伟佳(监事) 杨敏明(执行董事兼经理) [退出]
2017-01-23
组织机构备案
罗伟佳(监事) 叶银华(执行董事兼经理) [新增]
罗伟佳(监事) 杨敏明(执行董事兼经理) [退出]
2017-01-23
法定代表人变更
叶银华
杨敏明
2017-01-23
股东变更
吉安市井开区玉米空间投资中心(有限合伙);
陈志秋; [退出] 吉安市井开区玉米空间投资中心(有限合伙); 罗伟佳; [退出]
2017-01-23
企业类型变更
其他有限责任公司
有限责任公司(自然人投资或控股)
2016-09-29
法定代表人变更
杨敏明
陈志秋
2016-09-29
组织机构备案
罗伟佳,监事,, 杨敏明,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
陈志秋,执行董事兼经理,选举,是 [退出] 罗伟佳,监事,,
2016-09-29
住所变更
广州市越秀区小北路65号18KL自编0514
广州市天河区金穗路1号1605之811房(仅限办公用途)
2016-08-19
住所变更
广州市天河区金穗路1号1605之811房(仅限办公用途)
广州市天河区东圃二马路72号自编C2栋209房
2016-01-19
营业期限变更
2011-12-15 至
2011-12-15 至 2016-01-11
2016-01-19
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2016-01-19
财务负责人
陈永行
财务负责人(变更前)
2016-01-19
法定代表人变更
陈志秋
杨敏明
2015-05-12
组织机构备案
陈志秋,执行董事兼经理,选举,是 [新增] 罗伟佳,监事,聘用,
罗伟佳,监事,聘用, 杨敏明,执行董事兼经理,,是 [退出]
2015-05-12
企业类型变更
有限责任公司(自然人投资或控股)
有限责任公司(自然人独资)
2015-05-12
简称
大飞信息
联系电话
020-
经理
杨敏明
手机号码
未提供
电子邮件
xuyuxue2005@126.com
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
广州市越秀区小北路65号18KL自编0514
广州黄页
»
广州信息传输、计算机服务和软件业黄页