广东采活医药连锁有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
知识产权
法人名称
广东采活医药连锁有限公司
经营范围
药品零售;乳制品零售;预包装食品零售;中药饮片零售;化妆品及卫生用品零售;百货零售(食品零售除外);非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);日用杂品综合零售;...
营业执照
440101000002949
核准日期
2015-11-30 00:00:00
经营状态
在业
法人代表
解斌
成立时间
2002年03月05日
职员人数
未公开
注册资本
1580万 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
药店黄页
采活医药连锁的股东
股东名字
出资比例
出资额
北京医药集团有限责任公司
8346.540016
采活医药连锁的管理人员
名字
职务
解斌
董事长兼总经理
杨浩
董事
周利兰
董事
庹冰心
监事
广东采活医药连锁有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市番禺区市桥西丽南路100号2楼,我公司主要提供药品零售;乳制品零售;预包装食品零售;中药饮片零售;化妆品及卫生用品零售;百货零售;非许可类医疗器械经营;日用杂品综合零售;...,
采活医药连锁的工商变更记录
章程备案
准予章程备案
-
2021-01-15
股东变更
北京医药集团有限责任公司 [新增]
深圳华益润生医药投资有限公司 [退出]
2021-01-15
工商登记联络员备案
王军艳
-
2020-05-15
注册资本变更
8346.540016万元(人民币)( + 428.26203% )
1580万元(人民币)
2020-05-15
章程备案
准予章程备案
-
2020-05-15
董事备案
姚青琪,董事长,选举,是 [新增] 张健,董事,选举, [新增] 周利兰,董事兼经理,选举, 庹冰心,监事,选举,
解斌,董事长兼经理,选举,是 [退出] 杨浩,董事,选举, [退出] 周利兰,董事,选举, 庹冰心,监事,选举,
2017-09-29
经理备案
姚青琪,董事长,选举,是 [新增] 张健,董事,选举, [新增] 周利兰,董事兼经理,选举, [新增] 庹冰心,监事,选举,
解斌,董事长兼经理,选举,是 [退出] 杨浩,董事,选举, [退出] 周利兰,董事,选举, [退出] 庹冰心,监事,选举,
2017-09-29
组织机构备案
姚青琪,董事长,选举,是 [新增] 张健,董事,选举, [新增] 周利兰,董事兼经理,选举, [新增] 庹冰心,监事,选举,
解斌,董事长兼经理,选举,是 [退出] 杨浩,董事,选举, [退出] 周利兰,董事,选举, [退出] 庹冰心,监事,选举,
2017-09-29
董事备案
姚青琪(董事长) [新增] 张健(董事) [新增] 周利兰(董事兼经理) [新增] 庹冰心(监事)
解斌(董事长兼经理) [退出] 杨浩(董事) [退出] 周利兰(董事) [退出] 庹冰心(监事)
2017-09-29
组织机构备案
姚青琪(董事长) [新增] 张健(董事) [新增] 周利兰(董事兼经理) 庹冰心(监事)
解斌(董事长兼经理) [退出] 杨浩(董事) [退出] 周利兰(董事) 庹冰心(监事)
2017-09-29
经理备案
姚青琪(董事长) [新增] 张健(董事) [新增] 周利兰(董事兼经理) 庹冰心(监事)
解斌(董事长兼经理) [退出] 杨浩(董事) [退出] 周利兰(董事) 庹冰心(监事)
2017-09-29
法定代表人变更
姚青琪
解斌
2017-09-27
经理备案
解斌,董事长兼经理,选举,是 [新增] 杨浩,董事,选举, [新增] 周利兰,董事,选举, [新增] 庹冰心,监事,选举, [新增]
李平,董事,委派, [退出] 吴杰,董事长兼经理,委派,是 [退出] 夏先祥,董事,委派, [退出] 郑子敬,监事,委派, [退出]
2016-09-05
组织机构备案
解斌,董事长兼经理,选举,是 [新增] 杨浩,董事,选举, [新增] 周利兰,董事,选举, [新增] 庹冰心,监事,选举, [新增]
李平,董事,委派, [退出] 吴杰,董事长兼经理,委派,是 [退出] 夏先祥,董事,委派, [退出] 郑子敬,监事,委派, [退出]
2016-09-05
董事备案
解斌,董事长兼经理,选举,是 [新增] 杨浩,董事,选举, [新增] 周利兰,董事,选举, [新增] 庹冰心,监事,选举, [新增]
李平,董事,委派, [退出] 吴杰,董事长兼经理,委派,是 [退出] 夏先祥,董事,委派, [退出] 郑子敬,监事,委派, [退出]
2016-09-05
财务负责人
王军艳
黄艳梅
2016-09-05
监事备案
解斌,董事长兼经理,选举,是 [新增] 杨浩,董事,选举, [新增] 周利兰,董事,选举, [新增] 庹冰心,监事,选举, [新增]
李平,董事,委派, [退出] 吴杰,董事长兼经理,委派,是 [退出] 夏先祥,董事,委派, [退出] 郑子敬,监事,委派, [退出]
2016-09-05
董事备案
解斌(董事长兼经理) [新增] 杨浩(董事) [新增] 周利兰(董事) [新增] 庹冰心(监事) [新增]
李平(董事) [退出] 吴杰(董事长兼经理) [退出] 夏先祥(董事) [退出] 郑子敬(监事) [退出]
2016-09-05
经理备案
解斌(董事长兼经理) [新增] 杨浩(董事) [新增] 周利兰(董事) [新增] 庹冰心(监事) [新增]
李平(董事) [退出] 吴杰(董事长兼经理) [退出] 夏先祥(董事) [退出] 郑子敬(监事) [退出]
2016-09-05
监事备案
解斌(董事长兼经理) [新增] 杨浩(董事) [新增] 周利兰(董事) [新增] 庹冰心(监事) [新增]
李平(董事) [退出] 吴杰(董事长兼经理) [退出] 夏先祥(董事) [退出] 郑子敬(监事) [退出]
2016-09-05
组织机构备案
解斌(董事长兼经理) [新增] 杨浩(董事) [新增] 周利兰(董事) [新增] 庹冰心(监事) [新增]
李平(董事) [退出] 吴杰(董事长兼经理) [退出] 夏先祥(董事) [退出] 郑子敬(监事) [退出]
2016-09-05
组织机构备案
解斌(董事长兼经理);杨浩(董事);周利兰(董事);庹冰心(监事);
李平(董事);吴杰(董事长兼经理);夏先祥(董事);郑子敬(监事);
2016-09-05
监事备案
解斌(董事长兼经理);杨浩(董事);周利兰(董事);庹冰心(监事);
李平(董事);吴杰(董事长兼经理);夏先祥(董事);郑子敬(监事);
2016-09-05
经理备案
解斌(董事长兼经理);杨浩(董事);周利兰(董事);庹冰心(监事);
李平(董事);吴杰(董事长兼经理);夏先祥(董事);郑子敬(监事);
2016-09-05
董事备案
解斌(董事长兼经理);杨浩(董事);周利兰(董事);庹冰心(监事);
李平(董事);吴杰(董事长兼经理);夏先祥(董事);郑子敬(监事);
2016-09-05
法定代表人变更
解斌
吴杰
2016-09-05
财务负责人
黄艳梅
财务负责人(变更前)
2015-11-27
换照
换照
换照(变更前)
2015-11-27
经理备案
李平,董事,委派, [新增] 吴杰,董事长兼经理,委派, [新增] 夏先祥,董事,委派, [新增] 郑子敬,监事,委派,
程胜,董事,委派, [退出] 廖庆文,董事长兼经理,选举,是 [退出] 南方,董事,委派, [退出] 郑子敬,监事,委派,
2014-11-20
董事备案
李平,董事,委派, [新增] 吴杰,董事长兼经理,委派,是 [新增] 夏先祥,董事,委派, [新增] 郑子敬,监事,委派,
程胜,董事,委派, [退出] 廖庆文,董事长兼经理,选举,是 [退出] 南方,董事,委派, [退出] 郑子敬,监事,委派,
2014-11-20
法定代表人变更
吴杰
廖庆文
2014-11-20
组织机构备案
李平,董事,委派, [新增] 吴杰,董事长兼经理,委派,是 [新增] 夏先祥,董事,委派, [新增] 郑子敬,监事,委派,
程胜,董事,委派, [退出] 廖庆文,董事长兼经理,选举,是 [退出] 南方,董事,委派, [退出] 郑子敬,监事,委派,
2014-11-20
采活医药连锁的注册商标
注册号
名称
分类
状态
时间
1616475
图形
医药
商标续展完成
2000-05-26
简称
采活医药连锁
联系电话
020-22863246
经理
吴杰
手机号码
未提供
电子邮件
408398772@qq.com
QQ咨询
408398772
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
广州市番禺区市桥西丽南路100号2楼
广州黄页
»
广州医药及医疗器材专门店黄页
»
广州西药零售黄页