北京盘和科技有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
北京盘和科技有限公司
经营范围
技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;经济贸易咨询;销售电子产品、计算机、软件及辅助产品、机械设备;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);技术进出口、货物进出口、代理进出口;计算机系统服务;计算机维修;应用软件服务;教育咨询;计算机技术培训(不得面向全国...
营业执照
110108014199948
核准日期
2016-04-19 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
张宝峰
成立时间
2011年08月30日
职员人数
未公开
注册资本
1000 万元 人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
U盘公司
盘和的股东
股东名字
出资比例
出资额
王建梅
247.5万
梅燕松
202.5万
北京盘和科技有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区西四环北路158号1幢4层4118号,我公司主要提供技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;经济贸易咨询;销售电子产品、计算机、软件及辅助产品、机械设备;数据处理;技术进出口、货物进出口、代理进出口;计算机系统服务;计算机维修;应用软件服务;教育咨询;计算机技术培训(不得面向全国...,
盘和的工商变更记录
投资人
梅燕松,自然人股东, 王建梅,自然人股东
刘世奎,自然人股东, [退出] 梅燕松,自然人股东, 王建梅,自然人股东
2022-10-25
董事 经理 监事
陈亚萍*,梅燕松,王建梅
陈亚萍*,李晓宁,王建梅
2021-06-04
董事 经理 监事
陈亚萍*, 梅燕松, [新增] 王建梅
陈亚萍*, 李晓宁, [退出] 王建梅
2021-06-04
投资人
刘世奎,自然人股东, 梅燕松,自然人股东, [新增] 王建梅,自然人股东
李晓宁,自然人股东, [退出] 刘世奎,自然人股东, 王建梅,自然人股东
2021-06-04
住所
北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢8层2单元805-2
北京市海淀区上地六街17号1号楼2F 6216号房间
2020-09-02
董事 经理 监事
陈亚萍*,李晓宁,王建梅
刘世奎,王建梅,张宝峰*
2020-01-10
董事 经理 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 陈亚萍* 执行董事 2 李晓宁 经理 3 王建梅 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 张宝峰* 执行董事 2 王建梅 经理 3 刘世奎 监事
2020-01-10
董事 经理 监事
陈亚萍 执行董事; [新增] 李晓宁 经理; [新增] 王建梅 监事
张宝峰 执行董事; [退出] 王建梅 经理; 刘世奎 监事 [退出]
2020-01-10
董事 经理 监事
陈亚萍*, [新增] 李晓宁, [新增] 王建梅
刘世奎, [退出] 王建梅, 张宝峰* [退出]
2020-01-10
董事 经理 监事
陈亚萍* 执行董事 [新增] 李晓宁 经理 [新增] 王建梅 监事 注:标有*标志的为法定代表人
张宝峰* 执行董事 [退出] 王建梅 经理 刘世奎 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2020-01-10
投资人
王建梅 自然人股东 李晓宁 自然人股东 [新增] 刘世奎 自然人股东
王建梅 自然人股东 张宝峰 自然人股东 [退出] 刘世奎 自然人股东
2020-01-10
营业期限
30
20
2020-01-10
法定代表人
陈亚萍
张宝峰
2020-01-10
住所
北京市海淀区上地六街17号1号楼2F 6216号房间
北京市海淀区京昌路临895号二层203、204、205
2019-11-01
注册资本
450( - 55% )
1000
2019-08-30
注册资本
450万( - 55% )
1000万
2019-08-30
注册资本
450万元( - 55% )
1000万元
2019-08-30
住所
北京市海淀区京昌路临895号二层203、204、205
北京市海淀区西四环北路158号1幢4层4118号
2019-03-06
住所
北京市海淀区西四环北路158号1幢4层4118号
北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢2层5单元209
2017-01-05
董事 经理 监事
刘世奎, [新增] 王建梅, [新增] 张宝峰*
汪沛坚*, [退出] 张宝峰
2016-10-14
投资人
变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 张宝峰* 执行董事 王建梅 经理 [新增] 刘世奎 监事 [新增]
变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 汪沛坚* 执行董事 [退出] 汪沛坚* 经理 [退出] 张宝峰 监事
2016-10-14
董事 经理 监事
张宝峰* 执行董事 王建梅 经理 [新增] 刘世奎 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人
汪沛坚* 执行董事 [退出] 汪沛坚* 经理 [退出] 张宝峰 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2016-10-14
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
有限责任公司(自然人独资)
2016-10-14
投资人
王建梅 自然人股东 [新增] 张宝峰 自然人股东 [新增] 刘世奎 自然人股东 [新增]
汪沛坚 自然人股东 [退出]
2016-10-14
法定代表人
张宝峰
汪沛坚
2016-10-14
董事 经理 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 张宝峰* 执行董事 2 王建梅 经理 3 刘世奎 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 汪沛坚* 执行董事 2 汪沛坚* 经理 3 张宝峰 监事
2016-10-14
董事 经理 监事
刘世奎,王建梅,张宝峰*
汪沛坚*,张宝峰
2016-10-14
董事 经理 监事
张宝峰 执行董事; 王建梅 经理; [新增] 刘世奎 监事 [新增]
汪沛坚 执行董事; [退出] 汪沛坚 经理; [退出] 张宝峰 监事
2016-10-14
经营范围
技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;经济贸易咨询;销售电子产品、计算机、软件及辅助产品、机械设备、电子产品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;经济贸易咨询;销售电子产品、计算机、软件及辅助产品、机械设备;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);技术进出口、货物进出口、代理进出口;计算机系统服务;计算机维修;应用软件服务;教育咨询;计算机技术培训(不得面向全国招生)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
2016-04-19
经营范围
技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;经济贸易咨询;销售电子产品、计算机、软件及辅助产品、机械设备;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);技术进出口、货物进出口、代理进出口;计算机系统服务;计算机维修;应用软件服务;教育咨询;计算机技术培训(不得面向全国招生)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;经济贸易咨询;销售电子产品、计算机、软件及辅助产品、机械设备、电子产品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
2016-04-19
董事 经理 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 汪沛坚* 执行董事 2 汪沛坚* 经理 3 张宝峰 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 彭旭* 执行董事 2 彭旭* 经理 3 李娟 监事
2016-03-18
董事 经理 监事
汪沛坚*,张宝峰
李娟,彭旭*
2016-03-18
注册资本
1000( + 16566.66667% )
6
2016-03-18
董事 经理 监事
汪沛坚 执行董事; [新增] 汪沛坚 经理; [新增] 张宝峰 监事 [新增]
彭旭 执行董事; [退出] 彭旭 经理; [退出] 李娟 监事 [退出]
2016-03-18
董事 经理 监事
汪沛坚*, [新增] 张宝峰 [新增]
李娟, [退出] 彭旭* [退出]
2016-03-18
注册资本
1000万( + 16566.66667% )
6万
2016-03-18
投资人
汪沛坚 自然人股东 [新增]
彭旭 自然人股东 [退出]
2016-03-18
注册资本
1000万元( + 16566.66667% )
6万元
2016-03-18
法定代表人
汪沛坚
彭旭
2016-03-18
住所
北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢2层5单元209
北京市海淀区朱房路16号院1号楼(配套公建)房D2层2058室
2016-03-18
董事 经理 监事
汪沛坚* 执行董事 [新增] 汪沛坚* 经理 [新增] 张宝峰 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人
彭旭* 执行董事 [退出] 彭旭* 经理 [退出] 李娟 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2016-03-18
住所
北京市海淀区朱房路16号院1号楼(配套公建)房D2层2058室
北京市海淀区安宁庄西三条9号1幢2层5单元209
2016-03-18
法定代表人
彭旭
汪沛坚
2016-03-18
注册资本
6万元
1000万元
2016-03-18
投资人
2016-03-18
董事 经理 监事
李娟,彭旭*
蔡波太*,李娟,窦凯飞
2014-10-22
董事 经理 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 彭旭* 执行董事 2 彭旭* 经理 3 李娟 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 蔡波太* 执行董事 2 李娟 经理 3 窦凯飞 监事
2014-10-22
董事 经理 监事
彭旭 执行董事; [新增] 彭旭 经理; [新增] 李娟 监事
蔡波太 执行董事; [退出] 李娟 经理; 窦凯飞 监事 [退出]
2014-10-22
董事 经理 监事
李娟, 彭旭* [新增]
蔡波太*, [退出] 李娟, 窦凯飞 [退出]
2014-10-22
董事 经理 监事
彭旭* 执行董事 [新增] 彭旭* 经理 [新增] 李娟 监事 注:标有*标志的为法定代表人
蔡波太* 执行董事 [退出] 李娟 经理 窦凯飞 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2014-10-22
企业类型
有限责任公司(自然人独资)
有限责任公司(自然人投资或控股)
2014-10-22
投资人
彭旭 自然人股东 [新增]
蔡波太 自然人股东 [退出] 窦凯飞 自然人股东 [退出] 李娟 自然人股东 [退出]
2014-10-22
经营范围
技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;经济贸易咨询;销售电子产品、计算机、软件及辅助产品、机械设备、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;经济贸易咨询;销售电子产品、计算机、软件及辅助产品、机械设备、电子产品。(未取得行政许可的项目除外)
2014-10-22
法定代表人
彭旭
蔡波太
2014-10-22
简称
盘和
联系电话
010-
经理
汪沛坚
手机号码
未提供
电子邮件
1561708072@qq.com
QQ咨询
1561708072
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
北京市海淀区西四环北路158号1幢4层4118号
北京黄页
»
北京数码电脑公司
»
北京数码产品公司
»
北京U盘公司