北京科瑞凯尔科技发展有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
简介
基本资料
变更记录
知识产权
北京科瑞凯尔科技发展有限公司是由一批多年从事低压电器技术开发、技术管理的电器专业人员联合组建的股份制企业。公司根据对国内外低压电器技术质量状况和市场状况的分析,从自身具备的相对优势出发,以的技术、先进的管理,为用户提供安全可靠、环保节能的低压电器元器件。
法人名称
北京科瑞凯尔科技发展有限公司
经营范围
技术推广服务;销售五金交电、建筑材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备;通讯设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
营业执照
110105014119025
核准日期
2015-12-28 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
袁春燕
成立时间
2011年08月04日
职员人数
50人
注册资本
100 万元 人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
技术推广服务业黄页
科瑞凯尔的股东
股东名字
出资比例
出资额
吴春城
800.0
王小爽
200.0
科瑞凯尔的管理人员
名字
职务
袁春燕
执行董事
袁春燕
经理
崔岩
监事
科瑞凯尔的工商变更记录
住所
北京市北京经济技术开发区科创五街38号院2号楼12层1218
北京市朝阳区常营乡(中国特色经济之窗二期北区)北1号办公楼5层0531
2020-12-11
董事 经理 监事
王小爽, 吴春城* [新增]
王小爽, 袁春燕* [退出]
2020-08-19
注册资本
1000( + 900% )
100
2020-08-19
董事 经理 监事
吴春城 执行董事; 吴春城 经理; 王小爽 监事
-
2020-08-19
注册资本
1000万( + 900% )
100万
2020-08-19
董事 经理 监事
吴春城* 执行董事 [新增] 吴春城* 经理 [新增] 王小爽 监事 注:标有*标志的为法定代表人
袁春燕* 执行董事 [退出] 袁春燕* 经理 [退出] 王小爽 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2020-08-19
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
有限责任公司(自然人独资)
2020-08-19
投资人
吴春城 自然人股东 [新增] 王小爽 自然人股东 [新增]
袁春燕 自然人股东 [退出]
2020-08-19
经营范围
技术开发、技术推广、技术咨询;销售五金交电、建筑材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;信息系统集成服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;软件开发;数据处理;集成电路设计;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
技术推广服务;销售五金交电、建筑材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备;通讯设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
2020-08-19
注册资本
1000万元( + 900% )
100万元
2020-08-19
法定代表人
吴春城
袁春燕
2020-08-19
董事 经理 监事
袁春燕 执行董事; 袁春燕 经理; 王小爽 监事 [新增]
袁春燕 执行董事; 袁春燕 经理; 崔岩 监事 [退出]
2019-07-09
董事 经理 监事
王小爽, [新增] 袁春燕*
崔岩, [退出] 袁春燕*
2019-07-09
董事 经理 监事
袁春燕* 执行董事 袁春燕* 经理 王小爽 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人
袁春燕* 执行董事 袁春燕* 经理 崔岩 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2019-07-09
企业类型
有限责任公司(自然人独资)
有限责任公司(自然人投资或控股)
2019-07-09
投资人
袁春燕 自然人股东
袁春燕 自然人股东 崔岩 自然人股东 [退出]
2019-07-09
董事 经理 监事
袁春燕 执行董事; [新增] 袁春燕 经理; [新增] 崔岩 监事 [新增]
张皓 执行董事; [退出] 张皓 经理; [退出] 周涛 监事 [退出]
2015-12-28
董事 经理 监事
崔岩, [新增] 袁春燕* [新增]
张皓*, [退出] 周涛 [退出]
2015-12-28
投资人
变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 袁春燕* 执行董事 [新增] 袁春燕* 经理 [新增] 崔岩 监事 [新增]
变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 张皓* 执行董事 [退出] 张皓* 经理 [退出] 周涛 监事 [退出]
2015-12-28
董事 经理 监事
袁春燕* 执行董事 [新增] 袁春燕* 经理 [新增] 崔岩 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人
张皓* 执行董事 [退出] 张皓* 经理 [退出] 周涛 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2015-12-28
投资人
袁春燕 自然人股东 [新增] 崔岩 自然人股东 [新增]
张皓 自然人股东 [退出] 周涛 自然人股东 [退出] 王庆克 自然人股东 [退出]
2015-12-28
法定代表人
袁春燕
张皓
2015-12-28
投资人
袁春燕,自然人股东; 崔岩,自然人股东;
张皓,自然人股东; 周涛,自然人股东; 王庆克,自然人股东;
2015-12-28
董事 经理 监事
崔岩,监事;
周涛,监事;
2015-12-28
科瑞凯尔的注册商标
注册号
名称
分类
状态
时间
13088415
科瑞凯尔 CLEARCARE
科学仪器
商标注册申请完成
2013-08-15
13088415
科瑞凯尔 CLEARCARE
科学仪器
商标注册申请完成
2013-08-15
简称
科瑞凯尔
联系电话
+86-18610087739
经理
袁春燕
手机号码
未提供
电子邮件
clearcare@126.com
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
北京市朝阳区常营乡(中国特色经济之窗二期北区)北1号办公楼5层0531
北京黄页
»
北京科技交流和推广服务业黄页
»
北京技术推广服务业黄页