北京弘轩鼎成房地产开发有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
北京弘轩鼎成房地产开发有限公司
经营范围
房地产开发;物业管理;销售自行开发的商品房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
营业执照
110000015834453
核准日期
2015-12-24 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
何礼萍
成立时间
2013年04月26日
职员人数
未公开
注册资本
19600 万元 人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
房地产开发商黄页
弘轩鼎成房地产开发的股东
股东名字
出资比例
出资额
中弘控股股份有限公司
19600
弘轩鼎成房地产开发的管理人员
名字
职务
徐文亮
董事长
何礼萍
董事
王涛
董事
何礼萍
经理
胡楠
监事
北京弘轩鼎成房地产开发有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市平谷区夏各庄镇马各庄南街83号,我公司主要提供房地产开发;物业管理;销售自行开发的商品房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。,
弘轩鼎成房地产开发的工商变更记录
董事 经理 监事
范国辉 执行董事; [新增] 何礼萍 经理; 胡楠 监事
张祥顺 执行董事; [退出] 何礼萍 经理; 胡楠 监事
2018-03-12
董事 经理 监事
范国辉, [新增] 何礼萍*, 胡楠
何礼萍*, 胡楠, 张祥顺 [退出]
2018-03-12
董事 经理 监事
范国辉 执行董事 [新增] 何礼萍* 经理 胡楠 监事 注:标有*标志的为法定代表人
张祥顺 执行董事 [退出] 何礼萍* 经理 胡楠 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2018-03-12
经营范围
房地产开发;物业管理。销售自行开发的商品房;出租商业用房、出租办公用房。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
房地产开发;物业管理。销售自行开发的商品房。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
2017-09-14
投资人
中弘控股股份有限公司 法人股东 [新增]
北京中弘弘毅投资有限公司 法人股东 [退出]
2017-08-18
董事 经理 监事
张祥顺 执行董事; [新增] 何礼萍 经理; 胡楠 监事
徐文亮 董事长; [退出] 王涛 董事; [退出] 何礼萍 董事; 何礼萍 经理; 胡楠 监事
2017-04-24
董事 经理 监事
何礼萍*, 胡楠, 张祥顺 [新增]
何礼萍*, 胡楠, 王涛, [退出] 徐文亮 [退出]
2017-04-24
董事 经理 监事
张祥顺 执行董事 [新增] 何礼萍* 经理 胡楠 监事 注:标有*标志的为法定代表人
徐文亮 董事长 [退出] 何礼萍* 董事 王涛 董事 [退出] 何礼萍* 经理 胡楠 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2017-04-24
投资人
北京中弘弘毅投资有限公司 法人股东 [新增]
北京中弘投资有限公司 企业法人 [退出]
2016-09-22
投资人
北京中弘弘毅投资有限公司,法人股东;
北京中弘投资有限公司,企业法人;
2016-09-22
投资人
北京中弘投资有限公司,企业法人;
北京中弘投资有限公司,企业法人; 深圳平安大华汇通财富管理有限公司,企业法人;
2016-08-26
董事 经理 监事
徐文亮,董事长; 王涛,董事; 胡楠,监事;
徐文亮,董事长; 郭颂,董事; 王涛,董事; 胡楠,监事;
2016-08-26
董事 经理 监事
徐文亮 董事长; 王涛 董事; 何礼萍 董事; 何礼萍 经理; 胡楠 监事
徐文亮 董事长; 王涛 董事; 郭颂 董事; [退出] 何礼萍 经理; 胡楠 监事
2016-08-26
董事 经理 监事
何礼萍*, 胡楠, 王涛, 徐文亮
郭颂, [退出] 何礼萍*, 胡楠, 王涛, 徐文亮
2016-08-26
董事 经理 监事
变更后 北京中弘弘毅投资有限公司 法人股东 [新增]
变更前 北京中弘投资有限公司 企业法人 [退出]
2016-08-26
投资人
变更后 北京中弘弘毅投资有限公司 法人股东 [新增]
变更前 北京中弘投资有限公司 企业法人 [退出]
2016-08-26
董事 经理 监事
徐文亮 董事长 何礼萍* 董事 王涛 董事 何礼萍* 经理 胡楠 监事 注:标有*标志的为法定代表人
徐文亮 董事长 郭颂 董事 [退出] 王涛 董事 何礼萍* 经理 胡楠 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2016-08-26
企业类型
有限责任公司(法人独资)
其他有限责任公司
2016-08-26
投资人
北京中弘投资有限公司 企业法人
北京中弘投资有限公司 企业法人 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 企业法人 [退出]
2016-08-26
董事 经理 监事
徐文亮 董事长; 王涛 董事; 郭颂 董事; [新增] 何礼萍 经理; 胡楠 监事
徐文亮 董事长; 孙立 董事; [退出] 王涛 董事; 何礼萍 经理; 胡楠 监事
2015-12-08
董事 经理 监事
郭颂, [新增] 何礼萍*, 胡楠, 王涛, 徐文亮
何礼萍*, 胡楠, 孙立, [退出] 王涛, 徐文亮
2015-12-08
董事 经理 监事
徐文亮 董事长 郭颂 董事 [新增] 王涛 董事 何礼萍* 经理 胡楠 监事 注:标有*标志的为法定代表人
徐文亮 董事长 孙立 董事 [退出] 王涛 董事 何礼萍* 经理 胡楠 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2015-12-08
投资人
北京中弘投资有限公司 企业法人 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 企业法人 [新增]
北京中弘投资有限公司 企业法人
2015-12-08
投资人
北京中弘投资有限公司,企业法人; 深圳平安大华汇通财富管理有限公司,企业法人;
北京中弘投资有限公司,企业法人;
2015-12-08
企业类型
其他有限责任公司
有限责任公司(法人独资)
2015-12-08
董事 经理 监事
徐文亮,董事长; 郭颂,董事; 王涛,董事; 胡楠,监事;
徐文亮,董事长; 孙立,董事; 王涛,董事; 胡楠,监事;
2015-12-08
投资人
北京中弘投资有限公司,企业法人;
北京中弘投资有限公司,企业法人; 汇添富资本管理有限公司,企业法人;
2015-11-19
企业类型
有限责任公司(法人独资)
其他有限责任公司
2015-11-19
投资人
北京中弘投资有限公司 企业法人
北京中弘投资有限公司 企业法人 汇添富资本管理有限公司 企业法人 [退出]
2015-11-19
董事 经理 监事
徐文亮 董事长; 孙立 董事; 王涛 董事; [新增] 何礼萍 经理; 胡楠 监事
何礼萍 董事长; 孙立 董事; 徐文亮 董事; 何礼萍 经理; 胡楠 监事
2015-06-25
董事 经理 监事
何礼萍*, 胡楠, 孙立, 王涛, [新增] 徐文亮
何礼萍*, 胡楠, 孙立, 徐文亮
2015-06-25
董事 经理 监事
徐文亮 董事长 孙立 董事 王涛 董事 [新增] 何礼萍* 经理 胡楠 监事 注:标有*标志的为法定代表人
何礼萍* 董事长 徐文亮 董事 孙立 董事 何礼萍* 经理 胡楠 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2015-06-25
董事 经理 监事
徐文亮,董事长; 孙立,董事; 王涛,董事; 胡楠,监事;
徐文亮,董事; 孙立,董事; 胡楠,监事;
2015-06-25
董事 经理 监事
徐文亮,董事; 孙立,董事; 胡楠,监事;
陈敏,董事; 孙立,董事; 胡楠,监事;
2014-10-23
董事 经理 监事
何礼萍 董事长; 孙立 董事; 徐文亮 董事; [新增] 何礼萍 经理; 胡楠 监事
何礼萍 董事长; 孙立 董事; 陈敏 董事; [退出] 何礼萍 经理; 胡楠 监事
2014-10-23
董事 经理 监事
何礼萍*, 胡楠, 孙立, 徐文亮 [新增]
陈敏, [退出] 何礼萍*, 胡楠, 孙立
2014-10-23
董事 经理 监事
何礼萍* 董事长 徐文亮 董事 [新增] 孙立 董事 何礼萍* 经理 胡楠 监事 注:标有*标志的为法定代表人
何礼萍* 董事长 陈敏 董事 [退出] 孙立 董事 何礼萍* 经理 胡楠 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2014-10-23
董事 经理 监事
何礼萍 董事长; [新增] 孙立 董事; 陈敏 董事; 何礼萍 经理; [新增] 胡楠 监事
韩颢 董事长; [退出] 陈敏 董事; 孙立 董事; 韩颢 总经理; [退出] 胡楠 监事
2014-06-18
董事 经理 监事
陈敏, 何礼萍*, [新增] 胡楠, 孙立
陈敏, 韩颢*, [退出] 胡楠, 孙立
2014-06-18
董事 经理 监事
何礼萍* 董事长 [新增] 陈敏 董事 孙立 董事 何礼萍* 经理 [新增] 胡楠 监事 注:标有*标志的为法定代表人
韩颢* 董事长 [退出] 陈敏 董事 孙立 董事 韩颢* 总经理 [退出] 胡楠 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2014-06-18
法定代表人
何礼萍
韩颢
2014-06-18
董事 经理 监事
陈敏,董事; 孙立,董事; 胡楠,监事;
陈敏,董事; 孙立,董事; 胡楠,监事;
2014-06-18
注册资本
19600 万元
10000 万元
2013-12-05
实收资本
19600 万元
10000 万元
2013-12-05
认缴的出资额 实缴的出资额 投资人
北京中弘投资有限公司,10000,企业法人; 汇添富资本管理有限公司,9600,企业法人;
北京中弘投资有限公司,10000,企业法人;
2013-12-05
企业类型
其他有限责任公司
有限责任公司(法人独资)
2013-12-05
董事 经理 监事
陈敏,董事; 孙立,董事; 胡楠,监事;
梁琪,监事;
2013-12-05
实收资本
19600( + 96% )
10000
2013-12-05
注册资本
19600( + 96% )
10000
2013-12-05
董事 经理 监事
韩颢 董事长; 孙立 董事; [新增] 陈敏 董事; [新增] 韩颢 总经理; 胡楠 监事 [新增]
韩颢 执行董事; 韩颢 总经理; 梁琪 监事 [退出]
2013-12-05
实缴的出资额 投资人 认缴的出资额
北京中弘投资有限公司 10000 企业法人 汇添富资本管理有限公司 9600 企业法人 [新增]
北京中弘投资有限公司 10000 企业法人
2013-12-05
董事 经理 监事
韩颢* 董事长 陈敏 董事 [新增] 孙立 董事 [新增] 韩颢* 总经理 胡楠 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人
韩颢* 执行董事 韩颢* 总经理 梁琪 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2013-12-05
实收资本
19600 万元( + 96% )
10000 万元
2013-12-05
注册资本
19600万元( + 96% )
10000万元
2013-12-05
实收资本
10000( + 400% )
2000
2013-11-05
实缴的出资额 投资人
北京中弘投资有限公司 10000( + 25% ) 企业法人
北京中弘投资有限公司 8000 企业法人 御马坊置业有限公司 2000 企业法人 [退出]
2013-11-05
实收资本
10000 万元( + 400% )
2000 万元
2013-11-05
实收资本
10000 万元
2000 万元
2013-11-05
实缴的出资额 投资人
北京中弘投资有限公司,10000,企业法人;
北京中弘投资有限公司,8000,企业法人; 御马坊置业有限公司,2000,企业法人;
2013-11-05
企业类型
有限责任公司(法人独资)
其他有限责任公司
2013-11-05
简称
弘轩鼎成房地产开发
联系电话
010-59279999
经理
何礼萍
手机号码
未提供
电子邮件
yuanhao@zhonghongholdings.com
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
北京市平谷区夏各庄镇马各庄南街83号
北京黄页
»
北京房地产业黄页
»
北京房地产开发商黄页