北京尚荷居餐饮有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
北京尚荷居餐饮有限公司
经营范围
餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);企业管理;餐饮管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
营业执照
110108012533979
核准日期
2016-04-14 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
李文
成立时间
2010年01月05日
职员人数
未公开
注册资本
10 万元 人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
餐饮服务公司
尚荷居餐饮的股东
股东名字
出资比例
出资额
吴都雷
20
李建
10
尚荷居餐饮的管理人员
名字
职务
李文
执行董事
李文
经理
王晶
监事
北京尚荷居餐饮有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区吴家场路1号院4号楼一层1单元01号2单元04号,我公司主要提供餐饮服务;企业管理;餐饮管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。,
尚荷居餐饮的工商变更记录
注册资本
30万( + 200% )
10万
2022-10-13
法定代表人
吴都雷
李建
2022-10-13
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
有限责任公司(自然人独资)
2022-10-13
董事 经理 监事
吴都雷*, [新增] 吴照旺
李建*, [退出] 吴照旺
2022-10-13
投资人
李建,自然人股东, 吴都雷,自然人股东 [新增]
李建,自然人股东
2022-10-13
董事 经理 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 李建* 执行董事 2 李建* 经理 3 吴照旺 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 李文* 执行董事 2 李文* 经理 3 王晶 监事
2018-03-14
董事 经理 监事
李建*,吴照旺
李文*,王晶
2018-03-14
董事 经理 监事
李建 执行董事; [新增] 李建 经理; [新增] 吴照旺 监事 [新增]
李文 执行董事; [退出] 李文 经理; [退出] 王晶 监事 [退出]
2018-03-14
董事 经理 监事
李建*, [新增] 吴照旺 [新增]
李文*, [退出] 王晶 [退出]
2018-03-14
董事 经理 监事
李建* 执行董事 [新增] 李建* 经理 [新增] 吴照旺 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人
李文* 执行董事 [退出] 李文* 经理 [退出] 王晶 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2018-03-14
投资人
李建 自然人股东 [新增]
李文 自然人股东 [退出]
2018-03-14
法定代表人
李建
李文
2018-03-14
董事 经理 监事
李文*,王晶
李志德,肖彬*
2016-04-14
董事 经理 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 李文* 执行董事 2 李文* 经理 3 王晶 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 肖彬* 执行董事 2 肖彬* 经理 3 李志德 监事
2016-04-14
董事 经理 监事
李文 执行董事; [新增] 李文 经理; [新增] 王晶 监事 [新增]
肖彬 执行董事; [退出] 肖彬 经理; [退出] 李志德 监事 [退出]
2016-04-14
董事 经理 监事
李文*, [新增] 王晶 [新增]
李志德, [退出] 肖彬* [退出]
2016-04-14
投资人
变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 李文* 执行董事 [新增] 李文* 经理 [新增] 王晶 监事 [新增]
变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 肖彬* 执行董事 [退出] 肖彬* 经理 [退出] 李志德 监事 [退出]
2016-04-14
董事 经理 监事
李文* 执行董事 [新增] 李文* 经理 [新增] 王晶 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人
肖彬* 执行董事 [退出] 肖彬* 经理 [退出] 李志德 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2016-04-14
投资人
李文 自然人股东 [新增]
肖彬 自然人股东 [退出]
2016-04-14
法定代表人
李文
肖彬
2016-04-14
营业期限
30
20
2016-04-14
投资人
李文,自然人股东;
肖彬,自然人股东;
2016-04-14
董事 经理 监事
王晶,监事;
李志德,监事;
2016-04-14
法定代表人
肖彬
孙海珍
2015-06-26
投资人
肖彬,自然人股东;
王军,自然人股东; 孙海珍,自然人股东;
2015-06-26
企业类型
有限责任公司(自然人独资)
有限责任公司(自然人投资或控股)
2015-06-26
董事 经理 监事
李志德,监事;
刘培,监事;
2015-06-26
董事 经理 监事
李志德,肖彬*
刘培,孙海珍*
2015-06-26
董事 经理 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 肖彬* 执行董事 2 肖彬* 经理 3 李志德 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 孙海珍* 执行董事 2 孙海珍* 经理 3 刘培 监事
2015-06-26
董事 经理 监事
李志德, [新增] 肖彬* [新增]
刘培, [退出] 孙海珍* [退出]
2015-06-26
董事 经理 监事
肖彬 执行董事; [新增] 肖彬 经理; [新增] 李志德 监事 [新增]
孙海珍 执行董事; [退出] 孙海珍 经理; [退出] 刘培 监事 [退出]
2015-06-26
董事 经理 监事
肖彬* 执行董事 [新增] 肖彬* 经理 [新增] 李志德 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人
孙海珍* 执行董事 [退出] 孙海珍* 经理 [退出] 刘培 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2015-06-26
投资人
肖彬 自然人股东 [新增]
王军 自然人股东 [退出] 孙海珍 自然人股东 [退出]
2015-06-26
认缴的出资额 认缴的出资时间 认缴的出资方式 投资人 实缴的出资额 实缴的出资时间 实缴的出资方式
王军,自然人股东;孙海珍,自然人股东;
王军,自然人股东;孙海珍,自然人股东;刘培,自然人股东;
2012-12-11
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人
王军 6( + 20% ) 自然人股东 孙海珍 4( + 33.33333% ) 自然人股东
王军 5 自然人股东 孙海珍 3 自然人股东 刘培 2 自然人股东 [退出]
2012-12-11
经营范围
餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);企业管理;餐饮管理。(未取得行政许可的项目除外)
餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。
2012-12-11
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人
王军,6,自然人股东; 孙海珍,4,自然人股东;
王军,5,自然人股东; 孙海珍,3,自然人股东; 刘培,2,自然人股东;
2012-12-11
简称
尚荷居餐饮
联系电话
+86-13811115623
经理
李文
手机号码
未提供
电子邮件
59070378@qq.com
QQ咨询
59070378
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
北京市海淀区吴家场路1号院4号楼一层1单元01号2单元04号
北京黄页
»
北京商务服务公司
»
北京企业日常服务公司
»
北京餐饮服务公司