固原市原州区国有资产经营有限责任公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
固原市原州区国有资产经营有限责任公司
经营范围
授权范围内的资产经营、乡镇基础设施建设资金融资、乡镇基本建设和基础设施项目建设,公共设施投资建设、国有土地开发(包括储备土地)出让、资产租赁。
营业执照
916404007999324654
核准日期
2013-01-07 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
牛广军
成立时间
2007年10月16日
职员人数
未公开
注册资本
4000万元 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
投资与资产管理业黄页
国有资产经营的股东
股东名字
出资比例
出资额
原州区财政局
100%
4000
国有资产经营的管理人员
名字
职务
王颖
董事
王建军
监事
王新德
监事
韩波荣
监事
韩映峰
监事
王涛
监事
牛广军
董事长兼总经理
杨继军
董事
固原市原州区国有资产经营有限责任公司,办公室地址位于丝绸之路必经之地的固原,宁夏固原市原州区安康路(固原市原州区司法局二楼),我公司主要提供授权范围内的资产经营、乡镇基础设施建设资金融资、乡镇基本建设和基础设施项目建设,公共设施投资建设、国有土地开发出让、资产租赁。,
国有资产经营的工商变更记录
高级管理人员备案
董萍、安智、高倩、宋雪龙、严玉宝、何晶、韩彩霞、姚璐
董萍、路菊民、高倩、宋雪龙、严玉宝、何晶、韩彩霞、姚璐
2021-03-16
其他事项备案
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
-
2021-03-16
高级管理人员备案
董萍 安智 [新增] 高倩 宋雪龙 严玉宝 何晶 韩彩霞 姚璐
董萍 路菊民 [退出] 高倩 宋雪龙 严玉宝 何晶 韩彩霞 姚璐
2021-03-16
高级管理人员备案
董萍、路菊民、高倩、宋雪龙、严玉宝、何晶、韩彩霞、姚璐
王颖、王建军、王新德、韩波荣、韩映峰、王涛、牛广军、杨继军
2021-01-15
负责人变更
韩彩霞
牛广军
2021-01-15
联络员备案
韩彩霞
牛广军
2021-01-15
其他事项备案
*****
*****
2021-01-15
高级管理人员备案
董萍 [新增] 路菊民 [新增] 高倩 [新增] 宋雪龙 [新增] 严玉宝 [新增] 何晶 [新增] 韩彩霞 [新增] 姚璐 [新增]
王颖 [退出] 王建军 [退出] 王新德 [退出] 韩波荣 [退出] 韩映峰 [退出] 王涛 [退出] 牛广军 [退出] 杨继军 [退出]
2021-01-15
注册资本变更
103637.84
98637.84
2018-04-02
投资人变更
国开发展基金有限公司,出资1000万,占0.96%,实缴出资1000万;中国农发重点建设基金有限公司,出资22100万,占22.4052%,实缴出资22100万;原州区财政局,出资80537.84万,占77.71%,实缴出资80537.84万;
中国农发重点建设基金有限公司,出资22100万,占22.41%,实缴出资22100万;原州区财政局,出资76537.84万,占77.59%,实缴出资76537.84万;
2018-04-02
投资人变更
国开发展基金有限公司,出资1000万,占0.96%,实缴出资1000万; [新增] 中国农发重点建设基金有限公司,出资22100万,占22.4052%,实缴出资22100万; 原州区财政局,出资80537.84( + 5.22617% )万,占77.71%,实缴出资80537.84万;
中国农发重点建设基金有限公司,出资22100万,占22.41%,实缴出资22100万; 原州区财政局,出资76537.84万,占77.59%,实缴出资76537.84万;
2018-04-02
投资人变更
国开发展基金有限公司,****; [新增] 中国农发重点建设基金有限公司,****; 原州区财政局,****;
中国农发重点建设基金有限公司,****; 原州区财政局,****;
2018-04-02
实收资本变更
103637.84( + 5.06905% )
98637.84
2018-04-02
注册资本变更
103637.84( + 5.06905% )
98637.84
2018-04-02
投资人变更
国开发展基金有限公司,****; [新增] 中国农发重点建设基金有限公司,****; 原州区财政局,****;
中国农发重点建设基金有限公司,****; 原州区财政局,****;
2018-04-01
投资人变更
中国农发重点建设基金有限公司,出资22100万,占22.41%,实缴出资22100万;原州区财政局,出资76537.84万,占77.59%,实缴出资76537.84万;
原州区财政局,出资4000万,占100.0%,实缴出资4000万;
2017-09-28
注册资本变更
98637.84
4000
2017-09-28
投资人变更
中国农发重点建设基金有限公司,出资22100万,占22.41%,实缴出资22100万; [新增] 原州区财政局,出资76537.84( + 1813.446% )万,占77.59%,实缴出资76537.84万;
原州区财政局,出资4000万,占100.0%,实缴出资4000万;
2017-09-28
实收资本变更
98637.84( + 2365.946% )
4000
2017-09-28
注册资本变更
98637.84( + 2365.946% )
4000
2017-09-28
投资人变更
中国农发重点建设基金有限公司 [新增] ****原州区财政局 [新增] **** [新增]
原州区财政局 ****; [退出]
2017-09-28
企业类型变更
其他有限责任公司
有限责任公司(国有独资)
2017-09-28
企业类型变更
其他有限责任公司
有限责任公司(国有独资)
2017-09-27
投资人变更
中国农发重点建设基金有限公司,****; [新增] 原州区财政局,****;
原州区财政局,****;
2017-09-27
负责人变更
证件号码:*****姓名:牛广军
证件号码:*****姓名:罗小宁
2016-11-23
投资人变更
监事,韩波荣,1976-02-24;监事,韩映峰,1971-07-22;董事长兼总经理,牛广军,1974-07-01;监事,王建军,1962-09-13;监事,王涛,1968-07-05;监事,王新德,1962-04-22;董事,王颖,1981-10-21;董事,杨继军,1967-09-21;
监事,陈学伟,1965-10-01;监事,董斌,1971-05-25;董事长,李彪,1969-02-10;副董事长,刘万平,1971-10-09;经理,罗小宁,1974-10-20;董事,马武,1968-10-10;监事,马玉福,1964-10-10;董事,王怀凌,1966-06-29;副董事长,魏志斌,1971-03-01;监事,杨志刚,1968-02-09;监事,张晓龙,1965-01-05;董事,赵向辉,1967-08-10;
2016-11-23
高级管理人员备案变更
监事,韩波荣,1976-02-24;监事,韩映峰,1971-07-22;董事长兼总经理,牛广军,1974-07-01;监事,王建军,1962-09-13;监事,王涛,1968-07-05;监事,王新德,1962-04-22;董事,王颖,1981-10-21;董事,杨继军,1967-09-21;
监事,陈学伟,1965-10-01;监事,董斌,1971-05-25;董事长,李彪,1969-02-10;副董事长,刘万平,1971-10-09;经理,罗小宁,1974-10-20;董事,马武,1968-10-10;监事,马玉福,1964-10-10;董事,王怀凌,1966-06-29;副董事长,魏志斌,1971-03-01;监事,杨志刚,1968-02-09;监事,张晓龙,1965-01-05;董事,赵向辉,1967-08-10;
2016-11-23
高级管理人员备案
监事,韩波荣,*****;监事,韩映峰,*****;董事长兼总经理,牛广军,*****;监事,王建军,*****;监事,王涛,*****;监事,王新德,*****;董事,王颖,*****;董事,杨继军,*****;
监事,陈学伟,*****;监事,董斌,*****;董事长,李彪,*****;副董事长,刘万平,*****;经理,罗小宁,*****;董事,马武,*****;监事,马玉福,*****;董事,王怀凌,*****;副董事长,魏志斌,*****;监事,杨志刚,*****;监事,张晓龙,*****;董事,赵向辉,*****;
2016-11-23
主要人员变更
监事,韩波荣,**** [新增] 监事,韩映峰,**** [新增] 董事长兼总经理,牛广军,**** [新增] 监事,王建军,**** [新增] 监事,王涛,**** [新增] 监事,王新德,**** [新增] 董事,王颖,**** [新增] 董事,杨继军,**** [新增]
监事,陈学伟,**** [退出] 监事,董斌,**** [退出] 董事长,李彪,**** [退出] 副董事长,刘万平,**** [退出] 经理,罗小宁,**** [退出] 董事,马武,**** [退出] 监事,马玉福,**** [退出] 董事,王怀凌,**** [退出] 副董事长,魏志斌,**** [退出] 监事,杨志刚,**** [退出] 监事,张晓龙,**** [退出] 董事,赵向辉,**** [退出]
2016-11-23
法定代表人变更
证件号码:****,姓名:牛广军
证件号码:****,姓名:罗小宁
2016-11-23
主要人员变更
监事,韩波荣,****;监事,韩映峰,****;董事长兼总经理,牛广军,****;监事,王建军,****;监事,王涛,****;监事,王新德,****;董事,王颖,****;董事,杨继军,****;
监事,陈学伟,****;监事,董斌,****;董事长,李彪,****;副董事长,刘万平,****;经理,罗小宁,****;董事,马武,****;监事,马玉福,****;董事,王怀凌,****;副董事长,魏志斌,****;监事,杨志刚,****;监事,张晓龙,****;董事,赵向辉,****;
2016-11-23
主要人员变更
监事,韩波荣,**** [新增] 监事,韩映峰,**** [新增] 董事长兼总经理,牛广军,**** [新增] 监事,王建军,**** [新增] 监事,王涛,**** [新增] 监事,王新德,**** [新增] 董事,王颖,**** [新增] 董事,杨继军,**** [新增]
监事,陈学伟,**** [退出] 监事,董斌,**** [退出] 董事长,李彪,**** [退出] 副董事长,刘万平,**** [退出] 经理,罗小宁,**** [退出] 董事,马武,**** [退出] 监事,马玉福,**** [退出] 董事,王怀凌,**** [退出] 副董事长,魏志斌,**** [退出] 监事,杨志刚,**** [退出] 监事,张晓龙,**** [退出] 董事,赵向辉,**** [退出]
2016-11-22
法定代表人变更
证件号码:****,姓名:牛广军
证件号码:****,姓名:罗小宁
2016-11-22
投资人变更
监事,陈学伟,1965-10-01;监事,董斌,1971-05-25;董事长,李彪,1969-02-10;副董事长,刘万平,1971-10-09;经理,罗小宁,1974-10-20;董事,马武,1968-10-10;监事,马玉福,1964-10-10;董事,王怀凌,1966-06-29;副董事长,魏志斌,1971-03-01;监事,杨志刚,1968-02-09;监事,张晓龙,1965-01-05;董事,赵向辉,1967-08-10;
董事,安继海,;监事,董斌,;董事,海保虎,;董事,李彪,;副董事长,刘万平,;董事,马玉福,;监事,年平安,;董事长,张恭昌,;监事,张晓龙,;董事,赵成强,;董事,赵向辉,;
2016-08-12
高级管理人员备案变更
监事,陈学伟,1965-10-01;监事,董斌,1971-05-25;董事长,李彪,1969-02-10;副董事长,刘万平,1971-10-09;经理,罗小宁,1974-10-20;董事,马武,1968-10-10;监事,马玉福,1964-10-10;董事,王怀凌,1966-06-29;副董事长,魏志斌,1971-03-01;监事,杨志刚,1968-02-09;监事,张晓龙,1965-01-05;董事,赵向辉,1967-08-10;
董事,安继海,;监事,董斌,;董事,海保虎,;董事,李彪,;副董事长,刘万平,;董事,马玉福,;监事,年平安,;董事长,张恭昌,;监事,张晓龙,;董事,赵成强,;董事,赵向辉,;
2016-08-12
负责人变更
证件号码:**********0132,姓名:罗小宁
证件号码:**********1589,姓名:黄丽萍
2016-08-12
高级管理人员备案
监事,陈学伟,*****;监事,董斌,*****;董事长,李彪,*****;副董事长,刘万平,*****;经理,罗小宁,*****;董事,马武,*****;监事,马玉福,*****;董事,王怀凌,*****;副董事长,魏志斌,*****;监事,杨志刚,*****;监事,张晓龙,*****;董事,赵向辉,*****;
董事,安继海,;监事,董斌,;董事,海保虎,;董事,李彪,;副董事长,刘万平,;董事,马玉福,;监事,年平安,;董事长,张恭昌,;监事,张晓龙,;董事,赵成强,;董事,赵向辉,;
2016-08-12
负责人变更
证件号码:*****姓名:罗小宁
证件号码:*****姓名:黄丽萍
2016-08-12
主要人员变更
监事,陈学伟,**** [新增] 监事,董斌,**** [新增] 董事长,李彪,**** [新增] 副董事长,刘万平,**** [新增] 经理,罗小宁,**** [新增] 董事,马武,**** [新增] 监事,马玉福,**** [新增] 董事,王怀凌,**** [新增] 副董事长,魏志斌,**** [新增] 监事,杨志刚,**** [新增] 监事,张晓龙,**** [新增] 董事,赵向辉,**** [新增]
董事,**** 监事,**** 董事,**** 董事,**** 副董事长,**** 董事,**** 监事,**** 董事长,**** 监事,**** 董事,**** 董事,****
2016-08-12
主要人员变更
监事,陈学伟,**** [新增] 监事,董斌,**** 董事长,李彪,**** 副董事长,刘万平,**** 经理,罗小宁,**** [新增] 董事,马武,**** [新增] 监事,马玉福,**** 董事,王怀凌,**** [新增] 副董事长,魏志斌,**** [新增] 监事,杨志刚,**** [新增] 监事,张晓龙,**** 董事,赵向辉,****
董事,安继海,**** [退出] 监事,董斌,**** 董事,海保虎,**** [退出] 董事,李彪,**** 副董事长,刘万平,**** 董事,马玉福,**** 监事,年平安,**** [退出] 董事长,张恭昌,**** [退出] 监事,张晓龙,**** 董事,赵成强,**** [退出] 董事,赵向辉,****
2016-08-12
法定代表人变更
证件号码:****,姓名:罗小宁
证件号码:****,姓名:黄丽萍
2016-08-12
主要人员变更
监事,陈学伟,****;监事,董斌,****;董事长,李彪,****;副董事长,刘万平,****;经理,罗小宁,****;董事,马武,****;监事,马玉福,****;董事,王怀凌,****;副董事长,魏志斌,****;监事,杨志刚,****;监事,张晓龙,****;董事,赵向辉,****;
董事,安继海,****;监事,董斌,****;董事,海保虎,****;董事,李彪,****;副董事长,刘万平,****;董事,马玉福,****;监事,年平安,****;董事长,张恭昌,****;监事,张晓龙,****;董事,赵成强,****;董事,赵向辉,****;
2016-08-12
主要人员变更
监事,陈学伟,**** [新增] 监事,董斌,**** [新增] 董事长,李彪,**** [新增] 副董事长,刘万平,**** [新增] 经理,罗小宁,**** [新增] 董事,马武,**** [新增] 监事,马玉福,**** [新增] 董事,王怀凌,**** [新增] 副董事长,魏志斌,**** [新增] 监事,杨志刚,**** [新增] 监事,张晓龙,**** [新增] 董事,赵向辉,**** [新增]
董事,**** 监事,**** 董事,**** 董事,**** 副董事长,**** 董事,**** 监事,**** 董事长,**** 监事,**** 董事,**** 董事,****
2016-08-11
法定代表人变更
证件号码:****,姓名:罗小宁
证件号码:****,姓名:黄丽萍
2016-08-11
地址变更
宁夏固原市原州区安康路(固原市原州区司法局二楼)
固原市原州区文化街15号
2016-04-13
许可经营项目变更
*****4
无
2016-04-13
统一社会信用代码变更
*****4
-
2016-04-13
住所变更
宁夏固原市原州区安康路(固原市原州区司法局二楼)
固原市原州区文化街15号
2016-04-13
统一社会信用代码变更
916404007999324654
2016-04-13
住所变更
宁夏固原市原州区安康路(固原市原州区司法局二楼)
固原市原州区文化街15号
2016-04-12
统一社会信用代码变更
*****4
-
2016-04-12
高级管理人员备案
李彪,魏志斌,刘万平,马武,海保虎,赵向辉,黄丽萍,陈学伟,马玉福,董斌,张晓龙,杨志刚.
年平安,安继海,赵成强,董斌,张晓龙,海保虎,张恭昌,赵向辉,马玉福,李彪,刘万平.
2015-01-27
投资人变更
李彪,魏志斌,刘万平,马武,海保虎,赵向辉,黄丽萍,陈学伟,马玉福,董斌,张晓龙,杨志刚.
年平安,安继海,赵成强,董斌,张晓龙,海保虎,张恭昌,赵向辉,马玉福,李彪,刘万平.
2015-01-27
负责人变更
证件号码:*****姓名:黄丽萍
证件号码:*****姓名:赵成强
2015-01-27
高级管理人员备案
李彪 魏志斌 [新增] 刘万平 [新增] 马武 [新增] 海保虎 赵向辉 黄丽萍 [新增] 陈学伟 [新增] 马玉福 董斌 张晓龙 杨志刚. [新增]
年平安 [退出] 安继海 [退出] 赵成强 [退出] 董斌 张晓龙 海保虎 张恭昌 [退出] 赵向辉 马玉福 李彪 刘万平. [退出]
2015-01-27
主要人员变更
李彪,魏志斌,刘万平,马武,海保虎,赵向辉,黄丽萍,陈学伟,马玉福,董斌,张晓龙,**** [新增]
年平安,安继海,赵成强,董斌,张晓龙,海保虎,张恭昌,赵向辉,马玉福,李彪,**** [退出]
2015-01-27
主要人员变更
李彪,魏志斌,刘万平,马武,海保虎,赵向辉,黄丽萍,陈学伟,马玉福,董斌,张晓龙,****;
年平安,安继海,赵成强,董斌,张晓龙,海保虎,张恭昌,赵向辉,马玉福,李彪,****;
2015-01-27
法定代表人变更
证件号码:****,姓名:黄丽萍
证件号码:****,姓名:赵成强
2015-01-27
主要人员变更
李彪,魏志斌,刘万平,马武,海保虎,赵向辉,黄丽萍,陈学伟,马玉福,董斌,张晓龙,**** [新增]
年平安,安继海,赵成强,董斌,张晓龙,海保虎,张恭昌,赵向辉,马玉福,李彪,**** [退出]
2015-01-26
法定代表人变更
证件号码:****,姓名:黄丽萍
证件号码:****,姓名:赵成强
2015-01-26
其他事项备案
年平安,安继海,赵成强,董斌,张晓龙,海保虎,张恭昌,赵向辉,马玉福,李彪,刘万平,
马国明,徐璞,张玉峰,周克武,冯赵绪,海保虎,曹广安,刘继强,马进乾,马武,胡瑞康,虎正武,
2013-01-07
负责人变更
证件号码:*****姓名:赵成强家庭住址:*****
证件号码:*****姓名:张久园家庭住址:*****
2013-01-07
负责人变更
证件号码:*****姓名:张久国家庭住址:*****
证件号码:*****姓名:刘继强家庭住址:*****
2011-09-14
实收资本变更
4000万人民币,折美元0万美元
13397.761万,折美元万美元
2011-09-14
注册资本变更
注册资本:4000.0币种:固定资金:0.0流动资金0.0
注册资本:18000.0币种:固定资金:0.0流动资金0.0
2011-09-14
投资人变更
原州区财政局,4000.0(万元)100%; [新增]
原州区财政局,18000.0(万元)100%; [退出]
2011-09-14
负责人变更
证件号码:*****姓名:刘继强家庭住址:*****
证件号码:*****姓名:李国安家庭住址:*****
2008-06-13
其他事项备案
*****
*****54
2008-06-13
简称
国有资产经营
联系电话
0954-2031629
经理
黄丽萍
手机号码
未提供
电子邮件
yzqzcgl@163.com
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
宁夏固原市原州区安康路(固原市原州区司法局二楼)
固原黄页
»
固原企业管理公司黄页
»
固原投资与资产管理业黄页