广州恩恩网络科技有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
广州恩恩网络科技有限公司
经营范围
信息电子技术服务;广告业;软件批发;软件零售;软件开发;软件测试服务;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;计算机零配件零售;
营业执照
914401063473867662
经营状态
在业
法人代表
梁剑坤(法定代表人)
成立时间
2015年06月19日
职员人数
未公开
注册资本
44.7165万 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
黄页
广州恩恩网络科技有限公司,办公室地址位于广州市天河区黄埔大道路159号22A房(注册地址),我公司主要提供信息电子技术服务;广告业;软件批发;软件零售;软件开发;软件测试服务;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;计算机零配件零售;,
恩恩网络的工商变更记录
章程备案
准予章程备案
-
2023-03-30
住所变更
广州市天河区黄埔大道路159号22A房
广州市天河区黄埔大道路159号22C房(仅限办公)
2023-03-30
章程备案
准予章程备案
-
2019-11-14
住所变更
广州市天河区黄埔大道路159号22C房(仅限办公)
广州市天河区思成路23号宏太智慧谷七号楼2楼自编204A房(仅限办公用途)
2019-11-14
法定代表人变更
梁剑坤
郭震颖
2019-06-27
章程备案
准予章程备案
-
2019-06-27
工商登记联络员备案
孙美如
-
2019-06-27
董事备案
梁剑坤 [新增]
郭震颖 [退出]
2019-06-27
经理备案
梁剑坤 [新增]
郭震颖 [退出]
2019-06-27
股东变更
广州常盈网络股份有限公司,011,*****K,货币,0.0000,0.0000,0.0000, , ; [新增]
广东宏太智慧谷科技企业孵化器有限公司,011, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 郭震颖,001, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 黄向军,001, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 梁剑坤,001, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 马松,001, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 潘光浩,001, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 彭志晖,001, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 上海恩多企业管理合伙企业(有限合伙),011, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 上海赋恩企业管理合伙企业(有限合伙),011, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 温州温青梦工场创业投资中心(有限合伙),011, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 温州早谷商务信息中心合伙企业(有限合伙),011, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出]
2018-02-12
组织机构备案
陈国勇,监事,选举, 郭震颖,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
陈国勇,监事,选举, 戴克强,董事,选举, [退出] 郭震颖,董事兼经理,选举,是 [退出] 黄向军,监事会主席,选举, [退出] 李佳,董事,选举, [退出] 梁剑坤,董事长,选举, [退出] 潘光浩,董事,选举, [退出] 彭志晖,董事,选举, [退出] 孙慧敏,监事,选举, [退出] 谭建荣,董事,选举, [退出]
2018-02-12
董事备案
陈国勇,监事,选举, 郭震颖,执行董事兼经理,选举,是
陈国勇,监事,选举, 戴克强,董事,选举, [退出] 郭震颖,董事兼经理,选举,是 黄向军,监事会主席,选举, [退出] 李佳,董事,选举, [退出] 梁剑坤,董事长,选举, [退出] 潘光浩,董事,选举, [退出] 彭志晖,董事,选举, [退出] 孙慧敏,监事,选举, [退出] 谭建荣,董事,选举, [退出]
2018-02-12
经理备案
陈国勇,监事,选举, 郭震颖,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
陈国勇,监事,选举, 戴克强,董事,选举, [退出] 郭震颖,董事兼经理,选举,是 [退出] 黄向军,监事会主席,选举, [退出] 李佳,董事,选举, [退出] 梁剑坤,董事长,选举, [退出] 潘光浩,董事,选举, [退出] 彭志晖,董事,选举, [退出] 孙慧敏,监事,选举, [退出] 谭建荣,董事,选举, [退出]
2018-02-12
监事备案
陈国勇,监事,选举, 郭震颖,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
陈国勇,监事,选举, 戴克强,董事,选举, [退出] 郭震颖,董事兼经理,选举,是 [退出] 黄向军,监事会主席,选举, [退出] 李佳,董事,选举, [退出] 梁剑坤,董事长,选举, [退出] 潘光浩,董事,选举, [退出] 彭志晖,董事,选举, [退出] 孙慧敏,监事,选举, [退出] 谭建荣,董事,选举, [退出]
2018-02-12
经理备案
陈国勇(监事) 郭震颖(执行董事兼经理)
陈国勇(监事) 戴克强(董事) [退出] 郭震颖(董事兼经理) 黄向军(监事会主席) [退出] 李佳(董事) [退出] 梁剑坤(董事长) [退出] 潘光浩(董事) [退出] 彭志晖(董事) [退出] 孙慧敏(监事) [退出] 谭建荣(董事) [退出]
2018-02-12
组织机构备案
陈国勇(监事) 郭震颖(执行董事兼经理)
陈国勇(监事) 戴克强(董事) [退出] 郭震颖(董事兼经理) 黄向军(监事会主席) [退出] 李佳(董事) [退出] 梁剑坤(董事长) [退出] 潘光浩(董事) [退出] 彭志晖(董事) [退出] 孙慧敏(监事) [退出] 谭建荣(董事) [退出]
2018-02-12
董事备案
陈国勇(监事) 郭震颖(执行董事兼经理) [新增]
陈国勇(监事) 戴克强(董事) [退出] 郭震颖(董事兼经理) [退出] 黄向军(监事会主席) [退出] 李佳(董事) [退出] 梁剑坤(董事长) [退出] 潘光浩(董事) [退出] 彭志晖(董事) [退出] 孙慧敏(监事) [退出] 谭建荣(董事) [退出]
2018-02-12
监事备案
陈国勇(监事) 郭震颖(执行董事兼经理)
陈国勇(监事) 戴克强(董事) [退出] 郭震颖(董事兼经理) 黄向军(监事会主席) [退出] 李佳(董事) [退出] 梁剑坤(董事长) [退出] 潘光浩(董事) [退出] 彭志晖(董事) [退出] 孙慧敏(监事) [退出] 谭建荣(董事) [退出]
2018-02-12
企业类型变更
有限责任公司(法人独资)
有限责任公司(自然人投资或控股)
2018-02-12
股东变更
广州常盈网络股份有限公司; [新增]
广东宏太智慧谷科技企业孵化器有限公司; [退出] 郭震颖; [退出] 黄向军; [退出] 梁剑坤; [退出] 马松; [退出] 潘光浩; [退出] 彭志晖; [退出] 上海恩多企业管理合伙企业(有限合伙); [退出] 上海赋恩企业管理合伙企业(有限合伙); [退出] 温州温青梦工场创业投资中心(有限合伙); [退出] 温州早谷商务信息中心合伙企业(有限合伙); [退出]
2018-02-12
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2018-02-12
组织机构备案
陈国勇,监事,选举, 郭震颖,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
陈国勇,监事,选举, 戴克强,董事,选举, [退出] 郭震颖,董事兼经理,选举,是 [退出] 黄向军,监事会主席,选举, [退出] 李佳,董事,选举, [退出] 梁剑坤,董事长,选举, [退出] 潘光浩,董事,选举, [退出] 彭志晖,董事,选举, [退出] 孙慧敏,监事,选举, [退出] 谭建荣,董事,选举, [退出]
2018-02-11
股东变更
广州常盈网络股份有限公司,011,*****K,货币,0.0000,0.0000,0.0000, , ; [新增]
广东宏太智慧谷科技企业孵化器有限公司,011, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 郭震颖,001, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 黄向军,001, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 梁剑坤,001, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 马松,001, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 潘光浩,001, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 彭志晖,001, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 上海恩多企业管理合伙企业(有限合伙),011, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 上海赋恩企业管理合伙企业(有限合伙),011, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 温州温青梦工场创业投资中心(有限合伙),011, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出] 温州早谷商务信息中心合伙企业(有限合伙),011, ,货币,0,0,0.0000, , ; [退出]
2018-02-11
企业类型变更
有限责任公司(法人独资)
有限责任公司(自然人投资或控股)
2018-02-11
组织机构备案
陈国勇(监事) 戴克强(董事) 郭震颖(董事兼经理) 黄向军(监事会主席) 李佳(董事) 梁剑坤(董事长) 潘光浩(董事) 彭志晖(董事) 孙慧敏(监事) [新增] 谭建荣(董事)
陈国勇(监事) 戴克强(董事) 郭震颖(董事兼经理) 黄向军(监事会主席) 李佳(董事) 梁剑坤(董事长) 潘光浩(董事) 彭志晖(董事) 谭建荣(董事) 伍震(监事) [退出]
2017-01-24
住所变更
广州市天河区思成路23号宏太智慧谷七号楼2楼自编204A房(仅限办公用途)
广州市天河区黄埔大道159号22C房
2017-01-24
监事备案
陈国勇(监事) 戴克强(董事) 郭震颖(董事兼经理) 黄向军(监事会主席) 李佳(董事) 梁剑坤(董事长) 潘光浩(董事) 彭志晖(董事) 孙慧敏(监事) [新增] 谭建荣(董事)
陈国勇(监事) 戴克强(董事) 郭震颖(董事兼经理) 黄向军(监事会主席) 李佳(董事) 梁剑坤(董事长) 潘光浩(董事) 彭志晖(董事) 谭建荣(董事) 伍震(监事) [退出]
2017-01-24
股东变更
广东宏太智慧谷科技企业孵化器有限公司; [新增] 郭震颖; 黄向军; 梁剑坤; 马松; 潘光浩; 彭志晖; 上海恩多企业管理合伙企业(有限合伙); 上海赋恩企业管理合伙企业(有限合伙); 温州温青梦工场创业投资中心(有限合伙); 温州早谷商务信息中心合伙企业(有限合伙);
郭震颖; 黄向军; 梁剑坤; 马松; 潘光浩; 彭志晖; 上海恩多企业管理合伙企业(有限合伙); 上海赋恩企业管理合伙企业(有限合伙); 温州温青梦工场创业投资中心(有限合伙); 温州早谷商务信息中心合伙企业(有限合伙);
2017-01-24
监事备案
陈国勇,监事,选举, 戴克强,董事,选举, 郭震颖,董事兼经理,选举,是 黄向军,监事会主席,选举, 李佳,董事,选举, 梁剑坤,董事长,选举, 潘光浩,董事,选举, 彭志晖,董事,选举, 孙慧敏,监事,选举, [新增] 谭建荣,董事,选举,
陈国勇,监事,选举, 戴克强,董事,选举, 郭震颖,董事兼经理,选举,是 黄向军,监事会主席,选举, 李佳,董事,选举, 梁剑坤,董事长,选举, 潘光浩,董事,选举, 彭志晖,董事,选举, 谭建荣,董事,选举, 伍震,监事,选举, [退出]
2017-01-23
组织机构备案
陈国勇,监事,选举, 戴克强,董事,选举, 郭震颖,董事兼经理,选举,是 黄向军,监事会主席,选举, 李佳,董事,选举, 梁剑坤,董事长,选举, 潘光浩,董事,选举, 彭志晖,董事,选举, 孙慧敏,监事,选举, [新增] 谭建荣,董事,选举,
陈国勇,监事,选举, 戴克强,董事,选举, 郭震颖,董事兼经理,选举,是 黄向军,监事会主席,选举, 李佳,董事,选举, 梁剑坤,董事长,选举, 潘光浩,董事,选举, 彭志晖,董事,选举, 谭建荣,董事,选举, 伍震,监事,选举, [退出]
2017-01-23
组织机构备案
陈国勇(监事) 戴克强(董事) 郭震颖(董事兼经理) 黄向军(监事会主席) 李佳(董事) 梁剑坤(董事长) 潘光浩(董事) 彭志晖(董事) 孙慧敏(监事) [新增] 谭建荣(董事)
陈国勇(监事) 戴克强(董事) 郭震颖(董事兼经理) 黄向军(监事会主席) 李佳(董事) 梁剑坤(董事长) 潘光浩(董事) 彭志晖(董事) 谭建荣(董事) 伍震(监事) [退出]
2017-01-23
监事备案
陈国勇(监事) 戴克强(董事) 郭震颖(董事兼经理) 黄向军(监事会主席) 李佳(董事) 梁剑坤(董事长) 潘光浩(董事) 彭志晖(董事) 孙慧敏(监事) [新增] 谭建荣(董事)
陈国勇(监事) 戴克强(董事) 郭震颖(董事兼经理) 黄向军(监事会主席) 李佳(董事) 梁剑坤(董事长) 潘光浩(董事) 彭志晖(董事) 谭建荣(董事) 伍震(监事) [退出]
2017-01-23
换照
换照
换照(变更前)
2017-01-23
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2017-01-23
住所变更
广州市天河区思成路23号宏太智慧谷七号楼2楼自编204A房(仅限办公用途)
广州市天河区黄埔大道159号22C房
2017-01-23
资金数额变更
44.7165 (单位:万元)( + 2.56407% )
43.5986 (单位:万元)
2017-01-23
股东变更
广东宏太智慧谷科技企业孵化器有限公司; [新增] 郭震颖; 黄向军; 梁剑坤; 马松; 潘光浩; 彭志晖; 上海恩多企业管理合伙企业(有限合伙); 上海赋恩企业管理合伙企业(有限合伙); 温州温青梦工场创业投资中心(有限合伙); 温州早谷商务信息中心合伙企业(有限合伙);
郭震颖; 黄向军; 梁剑坤; 马松; 潘光浩; 彭志晖; 上海恩多企业管理合伙企业(有限合伙); 上海赋恩企业管理合伙企业(有限合伙); 温州温青梦工场创业投资中心(有限合伙); 温州早谷商务信息中心合伙企业(有限合伙);
2017-01-23
住所变更
广州市天河区思成路23号宏太智慧谷七号楼2楼自编204A房(仅限办公用途)
广州市天河区黄埔大道159号22C房
2017-01-22
监事备案
陈国勇,监事,选举, 戴克强,董事,选举, 郭震颖,董事兼经理,选举,是 黄向军,监事会主席,选举, 李佳,董事,选举, 梁剑坤,董事长,选举, 潘光浩,董事,选举, 彭志晖,董事,选举, 孙慧敏,监事,选举, [新增] 谭建荣,董事,选举,
陈国勇,监事,选举, 戴克强,董事,选举, 郭震颖,董事兼经理,选举,是 黄向军,监事会主席,选举, 李佳,董事,选举, 梁剑坤,董事长,选举, 潘光浩,董事,选举, 彭志晖,董事,选举, 谭建荣,董事,选举, 伍震,监事,选举, [退出]
2017-01-22
换照
换照
换照(变更前)
2017-01-22
组织机构备案
陈国勇,监事,选举, 戴克强,董事,选举, 郭震颖,董事兼经理,选举,是 黄向军,监事会主席,选举, 李佳,董事,选举, 梁剑坤,董事长,选举, 潘光浩,董事,选举, 彭志晖,董事,选举, 孙慧敏,监事,选举, [新增] 谭建荣,董事,选举,
陈国勇,监事,选举, 戴克强,董事,选举, 郭震颖,董事兼经理,选举,是 黄向军,监事会主席,选举, 李佳,董事,选举, 梁剑坤,董事长,选举, 潘光浩,董事,选举, 彭志晖,董事,选举, 谭建荣,董事,选举, 伍震,监事,选举, [退出]
2017-01-22
资金数额变更
44.7165 (单位:万元)( + 2.56407% )
43.5986 (单位:万元)
2017-01-22
董事备案
陈国勇(监事) [新增] 戴克强(董事) [新增] 郭震颖(董事兼经理) [新增] 黄向军(监事会主席) [新增] 李佳(董事) [新增] 梁剑坤(董事长) [新增] 马松 [新增] 潘光浩(董事) [新增] 彭志晖(董事) [新增] 谭建荣(董事) [新增] 伍震(监事) [新增]
郭震颖(经理) [退出] 彭志晖(执行董事) [退出] 孙美如(监事) [退出]
2016-09-27
组织机构备案
陈国勇(监事) [新增] 戴克强(董事) [新增] 郭震颖(董事兼经理) 黄向军(监事会主席) [新增] 李佳(董事) [新增] 梁剑坤(董事长) [新增] 潘光浩(董事) [新增] 彭志晖(董事) 谭建荣(董事) [新增] 伍震(监事) [新增]
郭震颖(经理) 彭志晖(执行董事) 孙美如(监事) [退出]
2016-09-27
股东变更
郭震颖; 黄向军; [新增] 梁剑坤; 马松; [新增] 潘光浩; 彭志晖; 上海恩多企业管理合伙企业(有限合伙); 上海赋恩企业管理合伙企业(有限合伙); [新增] 温州温青梦工场创业投资中心(有限合伙); 温州早谷商务信息中心合伙企业(有限合伙); [新增]
郭震颖; 梁剑坤; 潘光浩; 彭志晖; 上海恩多企业管理合伙企业(有限合伙); 温州温青梦工场创业投资中心(有限合伙);
2016-09-27
组织机构备案
陈国勇(监事) [新增] 戴克强(董事) [新增] 郭震颖(董事兼经理) 黄向军(监事会主席) [新增] 李佳(董事) [新增] 梁剑坤(董事长) [新增] 潘光浩(董事) [新增] 彭志晖(董事) 谭建荣(董事) [新增] 伍震(监事) [新增]
郭震颖(经理) 彭志晖(执行董事) 孙美如(监事) [退出]
2016-09-26
董事备案
陈国勇(监事) [新增] 戴克强(董事) [新增] 郭震颖(董事兼经理) [新增] 黄向军(监事会主席) [新增] 李佳(董事) [新增] 梁剑坤(董事长) [新增] 马松 [新增] 潘光浩(董事) [新增] 彭志晖(董事) [新增] 谭建荣(董事) [新增] 伍震(监事) [新增]
郭震颖(经理) [退出] 彭志晖(执行董事) [退出] 孙美如(监事) [退出]
2016-09-26
股东变更
郭震颖; 黄向军; [新增] 梁剑坤; 马松; [新增] 潘光浩; 彭志晖; 上海恩多企业管理合伙企业(有限合伙); 上海赋恩企业管理合伙企业(有限合伙); [新增] 温州温青梦工场创业投资中心(有限合伙); 温州早谷商务信息中心合伙企业(有限合伙); [新增]
郭震颖; 梁剑坤; 潘光浩; 彭志晖; 上海恩多企业管理合伙企业(有限合伙); 温州温青梦工场创业投资中心(有限合伙);
2016-09-26
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2016-09-26
董事备案
陈国勇,监事,选举, [新增] 戴克强,董事,选举, [新增] 郭震颖,董事兼经理,选举,是 黄向军,监事会主席,选举, [新增] 李佳,董事,选举, [新增] 梁剑坤,董事长,选举, [新增] 马松,,, [新增] 潘光浩,董事,选举, [新增] 彭志晖,董事,选举, 谭建荣,董事,选举, [新增] 伍震,监事,选举, [新增]
郭震颖,经理,选举,是 彭志晖,执行董事,, 孙美如,监事,, [退出]
2016-09-26
财务负责人
孙美如
潘光浩
2016-09-26
资金数额变更
43.5986 (单位:万元)( + 23.52943% )
35.2941 (单位:万元)
2016-09-26
监事备案
陈国勇,监事,选举, [新增] 戴克强,董事,选举, [新增] 郭震颖,董事兼经理,选举,是 [新增] 黄向军,监事会主席,选举, [新增] 李佳,董事,选举, [新增] 梁剑坤,董事长,选举, [新增] 潘光浩,董事,选举, [新增] 彭志晖,董事,选举, [新增] 谭建荣,董事,选举, [新增] 伍震,监事,选举, [新增]
郭震颖,经理,选举,是 [退出] 彭志晖,执行董事,, [退出] 孙美如,监事,, [退出]
2016-09-26
组织机构备案
陈国勇,监事,选举, [新增] 戴克强,董事,选举, [新增] 郭震颖,董事兼经理,选举,是 [新增] 黄向军,监事会主席,选举, [新增] 李佳,董事,选举, [新增] 梁剑坤,董事长,选举, [新增] 潘光浩,董事,选举, [新增] 彭志晖,董事,选举, [新增] 谭建荣,董事,选举, [新增] 伍震,监事,选举, [新增]
郭震颖,经理,选举,是 [退出] 彭志晖,执行董事,, [退出] 孙美如,监事,, [退出]
2016-09-26
董事备案
陈国勇,监事,选举, [新增] 戴克强,董事,选举, [新增] 郭震颖,董事兼经理,选举,是 黄向军,监事会主席,选举, [新增] 李佳,董事,选举, [新增] 梁剑坤,董事长,选举, [新增] 马松,,, [新增] 潘光浩,董事,选举, [新增] 彭志晖,董事,选举, 谭建荣,董事,选举, [新增] 伍震,监事,选举, [新增]
郭震颖,经理,选举,是 彭志晖,执行董事,, 孙美如,监事,, [退出]
2016-09-25
资金数额变更
43.5986 (单位:万元)( + 23.52943% )
35.2941 (单位:万元)
2016-09-25
组织机构备案
陈国勇,监事,选举, [新增] 戴克强,董事,选举, [新增] 郭震颖,董事兼经理,选举,是 [新增] 黄向军,监事会主席,选举, [新增] 李佳,董事,选举, [新增] 梁剑坤,董事长,选举, [新增] 潘光浩,董事,选举, [新增] 彭志晖,董事,选举, [新增] 谭建荣,董事,选举, [新增] 伍震,监事,选举, [新增]
郭震颖,经理,选举,是 [退出] 彭志晖,执行董事,, [退出] 孙美如,监事,, [退出]
2016-09-25
股东变更
郭震颖; 梁剑坤; 潘光浩; 彭志晖; 上海恩多企业管理合伙企业(有限合伙); [新增] 温州温青梦工场创业投资中心(有限合伙);
郭震颖; 梁剑坤; 潘光浩; 彭志晖; 温州温青梦工场创业投资中心(有限合伙);
2016-07-05
组织机构备案
郭震颖,经理,选举,是 [新增] 彭志晖,执行董事,, 孙美如,监事,,
郭震颖,经理,,是 [退出] 彭志晖,执行董事,, 孙美如,监事,,
2016-07-05
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2016-07-05
财务负责人
潘光浩
财务负责人(变更前)
2016-07-05
财务负责人
潘光浩
财务负责人(变更前)
2016-07-04
组织机构备案
郭震颖,经理,选举,是 [新增] 彭志晖,执行董事,, 孙美如,监事,,
郭震颖,经理,,是 [退出] 彭志晖,执行董事,, 孙美如,监事,,
2016-07-04
股东变更
郭震颖,001,,001,0.0000,0.0000,0.0000,,; 梁剑坤,001,,001,0.0000,0.0000,0.0000,,; 潘光浩,001,,001,0.0000,0.0000,0.0000,,; 彭志晖,001,,001,0.0000,0.0000,0.0000,,; 温州温青梦工场创业投资中心(有限合伙),011,,,0.0000,0.0000,0.0000,,; [新增]
郭震颖,001,,001,0.0000,0.0000,0.0000,,; 梁剑坤,001,,001,0.0000,0.0000,0.0000,,; 潘光浩,001,,001,0.0000,0.0000,0.0000,,; 彭志晖,001,,001,0.0000,0.0000,0.0000,,;
2015-08-31
住所变更
广州市天河区黄埔大道159号22C房
广州市天河区黄村街三联路36号二层B15
2015-08-31
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2015-08-31
营业期限变更
2015-06-19 至
2015-06-19 至 2016-06-10
2015-08-31
资金数额变更
35.2941 (单位:万元)( + 17.647% )
30.0000 (单位:万元)
2015-08-31
章程备案
准予章程备案
章程备案(变更前)
2015-08-30
营业期限变更
2015-06-19 至
2015-06-19 至 2016-06-10
2015-08-30
资金数额变更
35.2941 (单位:万元)( + 17.647% )
30.0000 (单位:万元)
2015-08-30
住所变更
广州市天河区黄埔大道159号22C房
广州市天河区黄村街三联路36号二层B15
2015-08-30
简称
恩恩网络
联系电话
未提供
联系人
未提供
手机号码
未提供
电子邮件
未提供
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
广州市天河区黄埔大道路159号22A房(注册地址)
企业黄页
»
广州信息传输、计算机服务和软件业黄页
»
广州互联网和相关服务黄页