威乐(中国)水泵系统有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
威乐(中国)水泵系统有限公司
经营范围
生产水泵、水泵部件和水泵系统零部件;设计水泵、水泵部件和水泵系统零部件;安装、维修水泵、水泵部件和水泵系统零部件;提供售后服务;上述商品的进出口和分销;佣金代理(拍卖除外);有关水泵产品的技术咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;成套供水设备的设计、生产、销售、安装、服务;水处理专用膜组件及设备、净水设备及零配件的设计、生产、销售、安装、服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
营业执照
911100007177429415
经营状态
在业
法人代表
涂利民(法定代表人)
成立时间
2000年01月03日
职员人数
未公开
注册资本
1374.5万美元 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
水泵、风扇、散热器公司
威乐的股东
股东名字
出资比例
出资额
德国威乐股份公司
1374.500000万美元
威乐(中国)水泵系统有限公司,办公室地址位于北京市顺义区兆丰二街10号院1幢1层103(注册地址),我公司主要提供生产水泵、水泵部件和水泵系统零部件;设计水泵、水泵部件和水泵系统零部件;安装、维修水泵、水泵部件和水泵系统零部件;提供售后服务;上述商品的进出口和分销;佣金代理;有关水泵产品的技术咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;成套供水设备的设计、生产、销售、安装、服务;水处理专用膜组件及设备、净水设备及零配件的设计、生产、销售、安装、服务。,
展开全文
威乐的工商变更记录
住所
北京市顺义区兆丰二街10号院1幢1层103
北京市顺义区空港工业区C区兆丰一街
2020-09-04
住所
北京市顺义区兆丰产业二街10号院1幢1层103
北京市顺义区空港工业区C区兆丰一街
2020-09-04
经营范围
生产水泵、水泵部件和水泵系统零部件;设计水泵、水泵部件和水泵系统零部件;安装、维修水泵、水泵部件和水泵系统零部件;提供售后服务;上述商品的进出口和分销;佣金代理(拍卖除外);有关水泵产品的技术咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;成套供水设备的设计、生产、销售、安装、服务;水处理专用膜组件及设备、净水设备及零配件的设计、生产、销售、安装、服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
生产水泵、水泵部件和水泵系统零部件;设计水泵、水泵部件和水泵系统零部件;安装、维修水泵、水泵部件和水泵系统零部件;提供售后服务;上述商品的进出口和分销;佣金代理(拍卖除外);有关水泵产品的技术咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
2020-08-11
经营范围
生产水泵、水泵部件和水泵系统零部件。设计水泵、水泵部件和水泵系统零部件;安装、维修水泵、水泵部件和水泵系统零部件;提供售后服务;上述商品的进出口和分销;佣金代理(拍卖除外);有关水泵产品的技术咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;成套供水设备的设计、生产、销售、安装、服务;水处理专用膜组件及设备、净水设备及零配件的设计、生产、销售、安装、服务。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
-
2020-08-11
董事 经理 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 涂利民* 董事长 2 安格 董事 3 邓彦 董事 4 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 涂利民* 董事长 2 郑淳生 董事 3 金练中 董事 4 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
2020-02-28
董事 经理 监事
邓彦,涂利民*,马赛厄斯·圣约翰·科涅奇,安格
涂利民*,金练中,郑淳生,马赛厄斯·圣约翰·科涅奇
2020-02-28
董事 经理 监事
涂利民 董事长; 安格 董事; [新增] 邓彦 董事; [新增] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
涂利民 董事长; 郑淳生 董事; [退出] 金练中 董事; [退出] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
2020-02-28
董事 经理 监事
安格, [新增] 邓彦, [新增] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇, 涂利民*
金练中, [退出] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇, 涂利民*, 郑淳生 [退出]
2020-02-28
董事 经理 监事
涂利民* 董事长 安格 董事 [新增] 邓彦 董事 [新增] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事 注:标有*标志的为法定代表人
涂利民* 董事长 郑淳生 董事 [退出] 金练中 董事 [退出] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2020-02-28
董事 经理 监事
金练中,马赛厄斯·圣约翰·科涅奇,涂利民*,郑淳生
韩庆东,金练中*,马赛厄斯·圣约翰·科涅奇,郑淳生
2016-10-18
董事 经理 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 涂利民* 董事长 2 金练中 董事 3 郑淳生 董事 4 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 金练中* 董事长 2 郑淳生 董事 3 韩庆东 董事 4 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
2016-10-18
董事 经理 监事
涂利民 董事长; [新增] 郑淳生 董事; 金练中 董事; 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
金练中 董事长; 韩庆东 董事; [退出] 郑淳生 董事; 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
2016-10-18
董事 经理 监事
金练中, 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇, 涂利民*, [新增] 郑淳生
韩庆东, [退出] 金练中*, 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇, 郑淳生
2016-10-18
董事 经理 监事
涂利民* 董事长 [新增] 金练中 董事 郑淳生 董事 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事 注:标有*标志的为法定代表人
金练中* 董事长 郑淳生 董事 韩庆东 董事 [退出] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2016-10-18
法定代表人
涂利民
金练中
2016-10-18
董事 经理 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 金练中* 董事长 2 韩庆东 董事 3 郑淳生 董事 4 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 钟彍* 董事长 2 郑淳生 董事 3 金练中 董事 4 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
2016-01-20
董事 经理 监事
金练中*,郑淳生,韩庆东,马赛厄斯·圣约翰·科涅奇
金练中,钟彍*,马赛厄斯·圣约翰·科涅奇,郑淳生
2016-01-20
董事 经理 监事
金练中 董事长; 韩庆东 董事; [新增] 郑淳生 董事; 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
钟彍 董事长; [退出] 郑淳生 董事; 金练中 董事; 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
2016-01-20
董事 经理 监事
韩庆东, [新增] 金练中*, 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇, 郑淳生
金练中, 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇, 郑淳生, 钟彍* [退出]
2016-01-20
董事 经理 监事
变更后 涂利民* 董事长 [新增] 金练中 董事 郑淳生 董事 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事 注:标有*标志的为法定代表人
变更前 金练中* 董事长 郑淳生 董事 韩庆东 董事 [退出] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2016-01-20
董事 经理 监事
金练中* 董事长 郑淳生 董事 韩庆东 董事 [新增] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事 注:标有*标志的为法定代表人
钟彍* 董事长 [退出] 郑淳生 董事 金练中 董事 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2016-01-20
法定代表人
金练中
钟彍
2016-01-20
董事 经理 监事
金练中,马赛厄斯·圣约翰·科涅奇,郑淳生,钟彍*
奥立弗·赫莫斯(DLIVER HERMES),郭江何,马赛厄斯·圣约翰·科涅奇,朱恩惠*
2015-09-28
董事 经理 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 钟彍* 董事长 2 郑淳生 董事 3 金练中 董事 4 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 朱恩惠* 董事长 2 奥立弗·赫莫斯(DLIVER HERMES) 董事 3 郭江何 董事 4 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
2015-09-28
董事 经理 监事
钟彍 董事长; [新增] 郑淳生 董事; [新增] 金练中 董事; [新增] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
朱恩惠 董事长; [退出] 奥立弗·赫莫斯(DLIVER HERMES) 董事; [退出] 郭江何 董事; [退出] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
2015-09-28
董事 经理 监事
金练中, [新增] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇, 郑淳生, [新增] 钟彍* [新增]
奥立弗·赫莫斯(DLIVER HERMES), [退出] 郭江何, [退出] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇, 朱恩惠* [退出]
2015-09-28
董事 经理 监事
钟彍* 董事长 [新增] 郑淳生 董事 [新增] 金练中 董事 [新增] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事 注:标有*标志的为法定代表人
朱恩惠* 董事长 [退出] 奥立弗·赫莫斯(DLIVER HERMES) 董事 [退出] 郭江何 董事 [退出] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2015-09-28
法定代表人
钟彍
朱恩惠
2015-09-28
董事 经理 监事
伍兹巴赫* 董事长 朱恩惠 董事 派瑞德 董事 瑙特 董事 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事 注:标有*标志的为法定代表人
伍兹巴赫* 董事长 朱恩惠 董事 派瑞德 董事 瑙特 董事 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2014-02-28
投资人
德国威乐股份公司 外国(地区)企业 [新增]
无
2014-02-28
董事 经理 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 朱恩惠* 董事长 2 奥立弗·赫莫斯(DLIVER HERMES) 董事 3 郭江何 董事 4 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 朱恩惠* 董事长 2 富齐北 董事 3 郭江何 董事 4 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
2013-07-24
董事 经理 监事
朱恩惠 董事长; 奥立弗·赫莫斯(DLIVER HERMES) 董事; [新增] 郭江何 董事; 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
朱恩惠 董事长; 富齐北 董事; [退出] 郭江何 董事; 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
2013-07-24
董事 经理 监事
朱恩惠* 董事长 奥立弗·赫莫斯(DLIVER HERMES) 董事 [新增] 郭江何 董事 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事 注:标有*标志的为法定代表人
朱恩惠* 董事长 郭江何 董事 富齐北 董事 [退出] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2013-07-24
经营范围
生产水泵、水泵部件和水泵系统零部件。设计水泵、水泵部件和水泵系统零部件;安装、维修水泵、水泵部件和水泵系统零部件;提供售后服务;上述商品的进出口和分销;佣金代理(拍卖除外);有关水泵产品的技术咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
生产水泵、水泵部件和水泵系统零部件。设计水泵、水泵部件和水泵系统零部件;安装、维修水泵、水泵部件和水泵系统零部件;提供售后服务;上述商品的进出口和分销;佣金代理(拍卖除外);有关水泵产品的技术咨询。
2013-07-24
住所
北京市顺义区空港工业区C区兆丰一街
北京市顺义区天竺空港工业区B区裕华路23号
2012-01-12
实收资本
1374.5 万元
942.5 万元
2011-12-28
注册资本
1374.5( + 45.83554% )
942.5
2011-12-28
实收资本
1374.5( + 45.83554% )
942.5
2011-12-28
实缴的出资额 认缴的出资额
德国威乐股份公司 1374.5( + 45.83554% ) 外国(地区)企业
德国威乐股份公司 942.5 外国(地区)企业
2011-12-28
注册资本
1374.5万元( + 45.83554% )
942.5万元
2011-12-28
实收资本
1374.5 万元( + 45.83554% )
942.5 万元
2011-12-28
董事 经理 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 朱恩惠* 董事长 2 富齐北 董事 3 郭江何 董事 4 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
(注:标有*标志的为法定代表人) 1 伍兹巴赫* 董事长 2 瑙特 董事 3 派瑞德 董事 4 朱恩惠 董事 5 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
2010-07-29
董事 经理 监事
朱恩惠 董事长; 富齐北 董事; [新增] 郭江何 董事; [新增] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
伍兹巴赫 董事长; [退出] 瑙特 董事; [退出] 派瑞德 董事; [退出] 朱恩惠 董事; 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
2010-07-29
董事 经理 监事
朱恩惠* 董事长 郭江何 董事 [新增] 富齐北 董事 [新增] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事 注:标有*标志的为法定代表人
伍兹巴赫* 董事长 [退出] 朱恩惠 董事 派瑞德 董事 [退出] 瑙特 董事 [退出] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2010-07-29
法定代表人
朱恩惠
伍兹巴赫
2010-07-29
董事 经理 监事
None
伍兹巴赫 董事长; [退出] 瑙特 董事; [退出] 派瑞德 董事; [退出] 朱恩惠 董事; [退出] 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事 [退出]
2010-03-26
董事 经理 监事
-
伍兹巴赫 董事长; 瑙特 董事; 派瑞德 董事; 朱恩惠 董事; 马赛厄斯·圣约翰·科涅奇 监事
2010-03-26
实缴的出资额
德国威乐股份公司 942.5 外国(地区)企业
德国威乐股份公司 942.5 外国(地区)企业
2010-03-26
简称
威乐
联系电话
未提供
联系人
未提供
手机号码
未提供
电子邮件
未提供
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
北京市顺义区兆丰二街10号院1幢1层103(注册地址)
企业黄页
»
北京冷却系统公司
»
北京水泵、风扇、散热器公司