贵州金益煤炭开发有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
贵州金益煤炭开发有限公司
主营产品
电力物资 , 煤炭运输*
经营范围
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(电力物资、煤炭销售。
营业执照
520000000070262
核准日期
2014-10-10 00:00:00
经营状态
在业
法人代表
葛洪成
成立时间
2002年12月20日
职员人数
8人
注册资本
11000 万人民币元 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
煤炭及制品批发黄页
金益煤炭开发的股东
股东名字
出资比例
出资额
贵州能发电力燃料开发有限公司
13000
金益煤炭开发的管理人员
名字
职务
蒲元琴
监事
白超
董事
杨晓琼
监事
徐茂
董事
王润明
监事
苗桂芝
董事
葛洪成
董事长
贵州金益煤炭开发有限公司,办公室地址位于被称为“转折之城 会议之都"的遵义,贵州省遵义市习水县东皇镇,我公司主要提供法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可的,经审批机关批准后凭许可文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可的,市场主体自主选择经营。(电力物资、煤炭销售。,
金益煤炭开发的工商变更记录
投资人变更
贵州能发电力燃料开发有限公司:100%;
贵州能发电力燃料开发有限公司:76.61%;
2021-01-26
注册资本变更
13000.000000( + 18.18182% )
11000
2021-01-26
投资人变更
贵州能发电力燃料开发有限公司;
贵州能发电力燃料开发有限公司;
2021-01-26
投资人变更
贵州能发电力燃料开发有限公司%;
贵州能发电力燃料开发有限公司%;
2021-01-26
注册资本变更
*****.******
*****
2021-01-26
章程备案
无
无
2021-01-26
投资人变更
贵州能发电力燃料开发有限公司:*%;
贵州能发电力燃料开发有限公司:*%;
2021-01-26
联络员备案
袁林
王国丽
2020-07-28
负责人变更
万勇付
王美平
2020-07-28
高级管理人员备案
吴德康 万勇付 [新增]
吴德康 王美平 [退出]
2020-07-28
高级管理人员备案变更
吴德康 王美平
王继鹏 [退出] 吴德康 王美平
2019-06-06
负责人变更变更
王美平
王继鹏
2019-06-06
经营范围变更变更
电力物资、煤炭销售;设备、房屋建筑及构筑物租赁;煤炭洗选;井巷工程建设及维修。
电力物资、煤炭销售。
2018-12-06
其他事项备案变更
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
-
2018-12-06
负责人变更变更
王继鹏
李正昌
2018-07-04
高级管理人员备案变更
王继鹏 [新增] 吴德康 王美平
吴德康 王美平
2018-07-04
高级管理人员备案
吴德康 [新增] 王美平 [新增]
王润明 [退出] 蒲元琴 [退出] 苗桂芝 [退出] 白超 [退出] 杨晓琼 [退出] 徐茂 [退出]
2017-11-15
负责人变更
李正昌
葛洪成
2017-11-15
投资人变更变更
吴德康 [新增] 王美平 [新增]
王润明 [退出] 蒲元琴 [退出] 苗桂芝 [退出] 白超 [退出] 杨晓琼 [退出] 徐茂 [退出]
2017-11-15
高级管理人员备案
白超 杨晓琼 徐茂 王润明 蒲元琴 苗桂芝
-
2017-04-26
联络员备案
王国丽
王国丽
2017-04-26
章程备案
无
无
2017-04-26
投资人变更变更
白超 [新增] 杨晓琼 [新增] 徐茂 [新增] 王润明 [新增] 蒲元琴 [新增] 苗桂芝 [新增]
-
2017-04-26
投资人变更
贵州能发电力燃料开发有限公司%
贵州能发电力燃料开发有限公司%, 习水县三益工贸有限公司% [退出]
2014-10-10
投资人变更
贵州能发电力燃料开发有限公司:*% [新增]
贵州能发电力燃料开发有限公司:*%, [退出] 习水县三益工贸有限公司:*% [退出]
2014-10-10
投资人变更
贵州能发电力燃料开发有限公司
贵州能发电力燃料开发有限公司 习水县三益工贸有限公司 [退出]
2014-10-10
投资人变更
贵州能发电力燃料开发有限公司:* [新增]
贵州能发电力燃料开发有限公司:* [退出] 习水县三益工贸有限公司:* [退出]
2014-10-10
投资人变更
贵州能发电力燃料开发有限公司 .
贵州能发电力燃料开发有限公司 . 习水县三益工贸有限公司 [退出] .
2014-10-10
投资人变更
贵州能发电力燃料开发有限公司,76.61%
贵州能发电力燃料开发有限公司,76.61%, 习水县三益工贸有限公司,23.39% [退出]
2014-10-10
市场主体类型变更
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
其他有限责任公司
2014-10-10
投资人信息变更
删除股东
习水县三益工贸有限公司 [退出]
2014-10-10
投资人信息变更
贵州能发电力燃料开发有限公司
贵州能发电力燃料开发有限公司
2014-10-10
市场主体类型变更
1153
1190
2014-10-10
投资人信息变更
'贵州能发电力燃料开发有限公司'
'贵州能发电力燃料开发有限公司'
2014-10-10
投资人信息变更
删除股东
'习水县三益工贸有限公司'
2014-10-10
经营范围变更
B0600
B0600
2014-05-14
经营范围变更
电力物资、煤炭销售。
电力物资;煤炭开采(仅供分支机构使用)。
2014-05-14
经营范围变更
B
B
2014-05-14
负责人变更
葛洪成
李正昌
2012-05-29
投资人变更
贵州能发电力燃料开发有限公司,76.61%, 习水县三益工贸有限公司,23.39%
贵州能发电力燃料开发有限公司,51.0000%, 习水县三益工贸有限公司,49.0000%
2012-04-27
注册资本变更
11000( + 109.52381% )
5250.0000
2012-04-27
负责人变更
李正昌
孙志鹏
2011-11-23
其他事项备案
孙志鹏--01 ,2008-11-6 ;李正昌--02 ,2008-11-6 ;徐茂--11 ,2008-11-6 ;王润明--06 ,2008-11-6 ;蒲元琴--06 ,2008-11-6 ;苗桂芝--06 ,2008-11-6 ;
白超--11 ,2005-11-1 ;邓联枝--11 ,2005-11-1 ;邓平--01 ,2005-11-1 ;冉石泉--02 ,2004-1-7 ;谢伦荣--11 ,2005-11-1 ;杨晓琼--06 ,2005-11-1 ;
2008-11-06
负责人变更
孙志鹏
邓平
2008-11-06
经营范围变更
电力物资;煤炭开采(仅供分支机构使用)。
电力物资。
2008-07-09
注册资本变更
5250( + 425% )
1000.0000
2007-12-26
投资人变更
习水县三益工贸有限公司 ,2572.50( + 425% ) 万元,49.00 %, 贵州能发电力燃料开发有限公司 ,2677.50( + 425% ) 万元,51.00 %
习水县三益工贸有限公司 ,490.00 万元,49.00 %, 贵州能发电力燃料开发有限公司 ,510.00 万元,51.00 %
2007-12-26
其他事项备案
5250
1000.0000
2007-12-26
经营范围变更
电力物资。
电力物资、煤炭运输。
2007-07-27
经营范围变更
电力物资、煤炭运输。
电力物资、煤炭运输;煤炭的开采及销售(限新新煤矿使用)。
2006-06-12
其他事项备案
邓平--01 ,2005-11-1 ;冉石泉--02 ,2004-1-7 ;邓联枝--11 ,2005-11-1 ;谢伦荣--11 ,2005-11-1 ;白超--11 ,2005-11-1 ;杨晓琼--06 ,2005-11-1 ;
曹毅--11 ,2004-1-7 ;胡平刚--06 ,2004-1-7 ;李正昌--11 ,2004-1-7 ;李正昌--26 ,2004-1-7 ;冉石泉--11 ,2004-1-7 ;谭志全--01 ,2004-1-7 ;唐金友--11 ,2004-1-7 ;袁建维--11 ,2004-1-7 ;赵录祥--11 ,2004-1-7 ;
2005-11-01
投资人变更
贵州能发电力燃料开发有限公司 ,510.00 万元,51.00 %, [新增] 习水县三益工贸有限公司 ,490.00( + 1125% ) 万元,49.00 %
贵州金元电力投资股份有限公司 ,510.00 万元,51.00 %, [退出] 习水县三益工贸有限公司 ,40.00 万元,4.00%
2005-11-01
负责人变更
邓平
谭志全
2005-11-01
简称
金益煤炭开发
联系电话
0851-22608009
经理
谭志全
手机号码
未提供
电子邮件
1179701341@qq.cm
顺企采购
请卖家联系我
邮政编码
564600
公司地址
贵州省遵义市习水县东皇镇
遵义黄页
»
遵义矿产品、建材及化工产品批发黄页
»
遵义煤炭及制品批发黄页