西安金元衡器科技有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
知识产权
法人名称
西安金元衡器科技有限公司
主营产品
衡器 , 电子产品 , 机械的加工 , 开发 , 销售。
经营范围
一般经营项目:衡器、电子产品、机械的加工、开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业执照
916101337262855198
核准日期
2016-03-23 00:00:00
经营状态
在业
法人代表
孙太玲
成立时间
2001年04月05日
职员人数
未公开
注册资本
未公开
官方网站
未提供
所属分类
衡器厂黄页
金元衡器的股东
股东名字
出资比例
出资额
西安衡器厂
66万
金元衡器的管理人员
名字
职务
孙太玲
董事长
郭春安
监事
袁丰乐
董事
张延华
监事
赵彬
董事
西安金元衡器科技有限公司,办公室地址位于西北地区第一大城市西安,西安市北关振华北巷7号,我公司主要提供一般经营项目:衡器、电子产品、机械的加工、开发、销售。,
金元衡器的工商变更记录
一般经营项目变更
衡器、电子产品、机械的加工、开发、销售。(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)
2016-03-23
经营范围变更
一般经营项目:衡器、电子产品、机械的加工、开发、销售。(依法须经批准的项目;经相关部门批准后方可开展经营活动)
衡器、电子产品、机械的加工、开发、销售。
2016-03-23
经营范围变更
一般经营项目:衡器、电子产品、机械的加工、开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
衡器、电子产品、机械的加工、开发、销售。
2016-03-23
联络员备案变更
现联络人员姓名:王喜萍, 现联络人员固定电话:, 现联络人员移动电话:***********, 现财务负责人姓名:, 现财务负责人固定电话:, 现财务负责人移动电话:, 现办税人姓名:, 现办税人固定电话:, 现办税人移动电话:, 现生产经营地:, 现生产经营地所在行政区划:
原联络人员姓名:, 原联络人员固定电话:, 原联络人员移动电话:, 原财务负责人姓名:, 原财务负责人固定电话:, 原财务负责人移动电话:, 原办税人姓名:, 原办税人固定电话:, 原办税人移动电话:, 原生产经营地:, 原生产经营地所在行政区划:
2016-03-23
一般经营项目变更
衡器、电子产品、机械的加工、开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
-
2016-03-23
联络员备案变更
现联络人员姓名:王喜萍; 电话:******电话:******现财务负责人姓名:; 电话:******电话:******现办税人姓名:; 电话:******电话:******现生产经营地:; 现生产经营地所在行政区划:
原联络人员姓名:; 电话:******电话:******原财务负责人姓名:; 电话:******电话:******原办税人姓名:; 电话:******电话:******原生产经营地:; 原生产经营地所在行政区划:
2016-03-23
换照
办理换照业务
-
2016-03-23
企业联络人员 财务人员
现联络人员姓名:王喜萍, 现联络人员固定电话:, 现联络人员移动电话:***********, 现财务负责人姓名:, 现财务负责人固定电话:, 现财务负责人移动电话:, 现办税人姓名:, 现办税人固定电话:, 现办税人移动电话:, 现生产经营地:, 现生产经营地所在行政区划:
原联络人员姓名:, 原联络人员固定电话:, 原联络人员移动电话:, 原财务负责人姓名:, 原财务负责人固定电话:, 原财务负责人移动电话:, 原办税人姓名:, 原办税人固定电话:, 原办税人移动电话:, 原生产经营地:, 原生产经营地所在行政区划:
2016-03-23
换照
办理换照业务
-
2014-11-13
法定代表人变更
【变更后内容】法定代表人:孙太玲
【变更前内容】法定代表人:田平团
2008-01-10
集团编号升级
【变更后内容】注册号:*****
【变更前内容】注册号:*****26
2008-01-10
主要人员备案
【变更后内容】: 董事会、经理成员: 董事长: 孙太玲 总经理: 孙太玲 监事: 张延华 郭春安 董事: 袁丰乐 赵彬
【备案前内容】: 董事会、经理成员: 董事长: 田平团 副董事长: 王林成 总经理: 田平团 监事: 高胜利 高志芳 王西林 董事: 邓华民 孙太玲 武高云
2008-01-10
企业类型变更
【变更后内容】企业类型:一人有限责任公司(法人独资) 1144
【变更前内容】企业类型:有限责任公司 1100
2006-12-28
实收资本变更
【变更后内容】实收资本:66.00
【变更前内容】实收资本:.00
2006-12-28
主要人员备案
【变更后内容】: 董事会、经理成员: 董事长: 田平团 副董事长: 王林成 总经理: 田平团 监事: 高志芳 王西林高胜利 董事: 邓华民 孙太玲武高云
【备案前内容】: 董事会、经理成员: 董事长: 田平团 副董事长: 王林成 总经理: 田平团 监事: 高志芳 高强武 高胜利 董事: 许捷 孙太玲 武高云
2006-12-28
投资人变更
【变更后内容】股东名录: [新增] 法人股东:西安衡器厂 66.00 [新增] 自然人股东:
【变更前内容】股东名录: [退出] 法人股东:西安衡器厂 30.20 [退出] 职工持股会 [退出] 35.80 [退出] 自然人股东:
2006-12-28
法定代表人变更
【变更后内容】法定代表人:田平团
【变更前内容】法定代表人:王琪
2004-08-30
主要人员备案
【变更后内容】: 董事会、经理成员: 董事长: 田平团 副董事长: 王林成 总经理: 田平团 监事: 高强武 高志芳高胜利 董事: 孙太玲 武高云许捷
【变更前内容】: 董事会、经理成员: 董事长: 王琪 副董事长: 韩慧华 总经理: 杨永泉 监事: 高强武 高志方 魏西芳 董事: 武高云 许捷 杨永泉
2004-08-30
金元衡器的注册商标
注册号
名称
分类
状态
时间
8399175
金元
科学仪器
商标已注册
2010-06-17
317938
朱雀
科学仪器
商标续展完成
1987-07-06
简称
金元衡器
联系电话
029-
联系人
未提供
手机号码
未提供
电子邮件
未提供
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
西安市北关振华北巷7号
西安黄页
»
西安烘炉、风机、包装等设备制造黄页
»
西安衡器厂黄页