深圳市泰品科技有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
简介
基本资料
变更记录
知识产权
深圳市泰品科技有限公司为国内自动化设备解决方案平台,集研发、设计和销售为一体,代理、经销、批发自动化设备标准件,在业界享有较高的地位,公司与多家国内大型自动化设备企业以及自动化配件零售商建立了长期稳定的合作关系。深圳市泰品科技有限公司主要代理经销德国费斯托、日本SMC、台湾气立可、台湾亚德客、日本THK、台湾CPC等国际一线全系列产品,价格有优势。深圳市泰品科技有限公司实力雄厚,诚信守则,售后服务,多年来赢得了广大客户的信任,欢迎各大工厂企业以及各大零售商前来商洽合作。
展开全文
法人名称
深圳市泰品科技有限公司
主营产品
自动化设备配件 , 气动元件 , 直线轴承 , 直线导轨
经营范围
电子设备、自动化设备、气动元件、液压元件、电子产品、塑胶产品、精密模具的技术开发与购销;国内贸易;货物及技术进出口。
营业执照
440306106017054
核准日期
2015-09-28 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
陈秋明
经营模式
生产加工
成立时间
2012年02月24日
职员人数
501人
注册资本
200万元人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
气缸公司
泰品的股东
股东名字
出资比例
出资额
钟俊美
210.526315
泰品的管理人员
名字
职务
张玉婷
监事
陈秋明
执行(常务)董事
陈秋明
总经理
泰品的工商变更记录
市场主体类型
有限责任公司(自然人独资)
有限责任公司
2022-03-10
股权和公证书
-
-
2022-03-10
章程
-
-
2022-03-10
章程或章程修正案通过日期
2022-02-09
2021-11-26
2022-03-10
市场主体类型
有限责任公司(自然人独资)
有限责任公司(自然人投资或控股)
2022-03-10
投资人
钟俊美 210.526315(万元)100.00%
钟俊美 200.0(万元)95.00%张春文 10.526315(万元)5.00%
2022-03-10
市场主体类型
有限责任公司
有限责任公司(自然人独资)
2021-12-06
注册资本
210.526315 人民币( + 5.26316% )
200 人民币
2021-12-06
期限
自2012-02-24至2032-02-24
自2012-02-24至2022-02-24
2021-12-06
章程
-
-
2021-12-06
投资人
钟俊美 200.0(万元)95.00%张春文 10.526315(万元)5.00%
钟俊美 200.0(万元)100.00%
2021-12-06
章程或章程修正案通过日期
2021-11-26
2020-08-20
2021-12-06
市场主体类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
有限责任公司(自然人独资)
2021-12-06
期限
2012-02-24,2032-02-24,
2012-02-24,2022-02-24,10
2021-12-06
成员
吕权龙(执行董事),吕权龙(总经理)
唐少东(总经理),唐少东(执行董事)
2020-12-31
负责人
吕权龙 [新增]
唐少东 [退出]
2020-12-31
指定联系人
吕权龙
王玉娟
2020-12-31
总经理
吕权龙(执行董事), [新增] 吕权龙(总经理) [新增]
唐少东(总经理), [退出] 唐少东(执行董事) [退出]
2020-12-31
董事长或执行董事成员
吕权龙(执行董事), [新增] 吕权龙(总经理) [新增]
唐少东(总经理), [退出] 唐少东(执行董事) [退出]
2020-12-31
成员
唐少东
钟俊美
2020-09-07
成员
唐少东(总经理),唐少东(执行董事),钟俊美(监事)
唐少东(监事),钟俊美(执行董事),钟俊美(总经理)
2020-09-07
成员
钟俊美 200.0(万元)100.00%
唐少东 200.0(万元)100.00%
2020-09-07
章程
-
-
2020-09-07
负责人
唐少东 [新增]
钟俊美 [退出]
2020-09-07
董事长或执行董事成员
唐少东(总经理), 唐少东(执行董事), 钟俊美(监事)
唐少东(监事), 钟俊美(执行董事), 钟俊美(总经理)
2020-09-07
监事信息
唐少东(总经理), 唐少东(执行董事), 钟俊美(监事)
唐少东(监事), 钟俊美(执行董事), 钟俊美(总经理)
2020-09-07
股权和公证书
-
-
2020-09-07
投资人
钟俊美 200.0(万元)100.00% [新增]
唐少东 200.0(万元)100.00% [退出]
2020-09-07
总经理
唐少东(总经理), 唐少东(执行董事), 钟俊美(监事)
唐少东(监事), 钟俊美(执行董事), 钟俊美(总经理)
2020-09-07
章程或章程修正案通过日期
2020-08-20
2020-06-16
2020-09-07
章程或章程修正案通过日期
2020-06-16
2019-05-20
2020-06-17
地址
深圳市龙华区观澜街道桂花社区阿宝.旭明科技园A、B栋301
深圳市龙华区观澜街道广培社区高尔夫大道402号8栋101
2020-06-17
章程修正案
-
-
2020-06-17
投资人
唐少东 200.0(万元)100.00%
陈秋明 200.0(万元)100.00%
2019-06-06
负责人
钟俊美
陈秋明
2019-06-06
成员
钟俊美(执行董事),钟俊美(总经理),唐少东(监事)
张玉婷(监事),陈秋明(总经理),陈秋明(执行董事)
2019-06-06
成员
唐少东 200.0(万元)100.00%
陈秋明 200.0(万元)100.00%
2019-06-06
成员
钟俊美
陈秋明
2019-06-06
负责人变更
-
-
2019-06-06
地址变更
深圳市龙华区观澜街道广培社区高尔夫大道402号8栋101
深圳市龙华新区观澜下湖社区下围工业区一路14号4楼A401
2019-06-06
章程备案
2019-05-20
2015-08-20
2019-06-06
投资人变更
-
-
2019-06-06
高级管理人员备案
-
-
2019-06-06
成员
陈秋明(执行董事),陈秋明(总经理),张玉婷(监事)
邓艳青(总经理),赵武兴(监事),邓艳青(执行董事)
2016-12-22
负责人
陈秋明
邓艳青
2016-12-22
股权
陈秋明 [新增]
邓艳青 [退出]
2016-12-22
股权
陈秋明(执行董事), [新增] 陈秋明(总经理), [新增] 张玉婷(监事) [新增]
邓艳青(总经理), [退出] 赵武兴(监事), [退出] 邓艳青(执行董事) [退出]
2016-12-22
负责人变更
董事长:陈秋明; 总经理:陈秋明; 股东:陈秋明; 法定代表人:陈秋明; 监事:张玉婷;
股东:赵武兴; 总经理:邓艳青; 董事长:邓艳青; 法定代表人:邓艳青; 股东:赵跃庆; 监事:赵武兴;
2016-12-22
其他事项备案
股东名称:陈秋明、出资额:200.000000、出资比例:100.000000;
股东名称:赵武兴、出资额:40.000000、出资比例:20.000000;股东名称:赵跃庆、出资额:160.000000、出资比例:80.000000;
2016-12-22
高级管理人员备案
监事:张玉婷 [新增] 总经理:陈秋明 [新增] 执行董事:陈秋明 [新增]
总经理:邓艳青 [退出] 监事:赵武兴 [退出] 执行董事:邓艳青 [退出]
2016-12-22
市场主体类型变更
1151
1100
2016-12-22
董事长或执行董事成员
陈秋明(执行董事) [新增]
邓艳青(执行董事) [退出]
2016-12-22
高管人员
陈秋明(总经理) [新增]
邓艳青(总经理) [退出]
2016-12-22
监事信息
张玉婷(监事) [新增]
赵武兴(监事) [退出]
2016-12-22
高管人员
陈秋明(执行(常务)董事) [新增] 陈秋明(总经理) [新增] 张玉婷(监事) [新增]
赵武兴(监事) [退出] 邓艳青(总经理) [退出] 邓艳青(执行(常务)董事) [退出]
2016-12-22
股权
陈秋明 200.0000(万元) 100.0000% [新增]
赵跃庆 160.0000(万元) 80.0000% [退出] 赵武兴 40.0000(万元) 20.0000% [退出]
2016-12-22
董事成员
陈秋明(执行(常务)董事) [新增] 陈秋明(总经理) [新增] 张玉婷(监事) [新增]
赵武兴(监事) [退出] 邓艳青(总经理) [退出] 邓艳青(执行(常务)董事) [退出]
2016-12-22
监事成员
陈秋明(执行(常务)董事) [新增] 陈秋明(总经理) [新增] 张玉婷(监事) [新增]
赵武兴(监事) [退出] 邓艳青(总经理) [退出] 邓艳青(执行(常务)董事) [退出]
2016-12-22
企业类型
有限责任公司(自然人独资)
有限责任公司
2016-12-22
法定代表人
陈秋明
邓艳青
2016-12-22
监事成员
陈秋明(执行(常务)董事) 陈秋明(总经理) 张玉婷(监事)
赵武兴(监事) 邓艳青(总经理) 邓艳青(执行(常务)董事)
2016-12-22
董事成员
陈秋明(执行(常务)董事) 陈秋明(总经理) 张玉婷(监事)
赵武兴(监事) 邓艳青(总经理) 邓艳青(执行(常务)董事)
2016-12-22
股权
陈秋明 200.0000(万元) 100.0000%
赵跃庆 160.0000(万元) 80.0000% 赵武兴 40.0000(万元) 20.0000%
2016-12-22
高管人员
陈秋明(执行(常务)董事) 陈秋明(总经理) 张玉婷(监事)
赵武兴(监事) 邓艳青(总经理) 邓艳青(执行(常务)董事)
2016-12-22
住所
深圳市龙华新区观澜下湖社区下围工业区一路14号4楼A401
深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区(一期)P03栋125号
2015-09-28
一照一码升级
2015-09-28
统一社会信用代码
*****L
-
2015-09-28
其他事项备案
*****L
-
2015-09-28
一照一码升级
-
-
2015-09-28
其他事项备案
总经理:邓艳青;董事长:邓艳青;监事:赵武兴;
清算组负责人:邓艳青;清算组成员:王胜泽;总经理:邓艳青;监事:赵武兴;董事长:邓艳青;
2015-08-20
清算组成员
赵武兴(监事) 邓艳青(总经理) 邓艳青(执行(常务)董事)
王胜泽(清算组成员) 邓艳青(执行(常务)董事) 邓艳青(清算组负责人) 赵武兴(监事) 邓艳青(总经理)
2015-08-20
清算组成员
赵武兴(监事) 邓艳青(总经理) 邓艳青(执行(常务)董事)
王胜泽(清算组成员) 邓艳青(执行(常务)董事) 邓艳青(清算组负责人) 赵武兴(监事) 邓艳青(总经理)
2015-08-20
清算组成员
王胜泽(清算组成员) 邓艳青(执行(常务)董事) 邓艳青(清算组负责人) 赵武兴(监事) 邓艳青(总经理)
赵武兴(监事) 邓艳青(总经理) 邓艳青(执行(常务)董事)
2015-05-04
其他事项备案
清算组成员:王胜泽;总经理:邓艳青; 清算组负责人:邓艳青;董事长:邓艳青;监事:赵武兴;
董事长:邓艳青;总经理:邓艳青;监事:赵武兴;
2015-05-04
清算组成员
王胜泽(清算组成员) 邓艳青(执行(常务)董事) 邓艳青(清算组负责人) 赵武兴(监事) 邓艳青(总经理)
赵武兴(监事) 邓艳青(总经理) 邓艳青(执行(常务)董事)
2015-05-04
其他事项备案
-
-
2013-06-03
审批项目
-
环保批文
2013-06-03
经营范围变更
电子设备、自动化设备、气动元件、液压元件、电子产品、塑胶产品、精密模具的技术开发与购销;国内贸易;货物及技术进出口。^
测试治具、非标自动化设备的生产、销售及技术开发;电子产品、玩具、精密模具的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)
2013-06-03
地址变更
深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区(一期)P03栋125号
深圳市宝安区观澜街道新城社区田背新工业区7栋A排四楼401
2013-06-03
成员
邓艳青(总经理),邓艳青(执行董事),赵武兴(监事)
黄道初(监事),邓艳青(执行董事),邓艳青(总经理)
2013-01-28
投资人
赵武兴 40.0(万元)20.00% 赵跃庆 160.0(万元)80.00%
赵跃庆 160.0(万元)80.00% 黄道初 40.0(万元)20.00%
2013-01-28
其他事项备案
-
-
2013-01-28
股权
赵武兴 40.0(万元)20.00% [新增] 赵跃庆 160.0(万元)80.00%
赵跃庆 160.0(万元)80.00% 黄道初 40.0(万元)20.00% [退出]
2013-01-28
高级管理人员备案
-
-
2013-01-28
股权
邓艳青(总经理), 邓艳青(执行董事), 赵武兴(监事) [新增]
黄道初(监事), [退出] 邓艳青(执行董事), 邓艳青(总经理)
2013-01-28
监事信息
赵武兴(监事) [新增]
黄道初(监事) [退出]
2013-01-28
投资人变更
名称:赵武兴,出资额:40,出资比例:20 [新增] 名称:赵跃庆,出资额:160,出资比例:80
名称:赵跃庆,出资额:160,出资比例:80 名称:黄道初,出资额:40,出资比例:20 [退出]
2013-01-28
泰品的专利证书
CN206155688U
实用新型
2017-05-10
折叠电动车的车把装置
无轨陆用车辆
不公告发明人
CN304055004S
外观设计
2017-02-22
折叠电动车
不公告设计人
CN206155689U
实用新型
2017-05-10
车后部的折叠机构
无轨陆用车辆
不公告发明人
简称
泰品
联系电话
0755-29270009
经理
杨旭日
经理手机
+86-15012821977
电子邮件
826187417@qq.com
QQ咨询
826187417
顺企采购
请卖家联系我
传真号码
-
公司地址
深圳市龙华新区观澜下湖社区下围工业区一路14号4楼A401
深圳黄页
»
深圳五金工具公司
»
深圳气动元件公司
»
深圳气缸公司