北京颐方园体育娱乐有限责任公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
知识产权
法人名称
北京颐方园体育娱乐有限责任公司
主营产品
销售包装食品 , 包装饮料 , 中西餐 , 快餐 , 住宿服务 , 游泳池 , 零售烟 , 美容美发 , 桑拿浴 , 洗车服务。体育健身服务 , 承办各种会议 , 打字
经营范围
销售包装食品、包装饮料;中西餐;快餐;住宿服务;游泳池;游艺;零售烟;美容美发(医疗性美容除外);桑拿浴;洗车服务;自娱性演唱(限下设分支机构);...销售百货、五金交电、日用杂品、土产品、工艺美术品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通信设备、电子产品、体育用品、珠宝首饰、照相器材、服装鞋帽;...
营业执照
110000000323010
核准日期
2016-03-22 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
梁海波
成立时间
1999年04月26日
职员人数
未公开
注册资本
5340 万元 人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
娱乐业黄页
颐方园体育娱乐的股东
股东名字
出资比例
出资额
北京市热力集团有限责任公司
5340
颐方园体育娱乐的管理人员
名字
职务
果伟
董事
梁海波
董事
赵顺民
董事
梁海波
总经理
邱志玲
监事
北京颐方园体育娱乐有限责任公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市丰台区成寿寺路甲12号,我公司主要提供销售包装食品、包装饮料;中西餐;快餐;住宿服务;游泳池;游艺;零售烟;美容美发;桑拿浴;洗车服务;自娱性演唱;...销售百货、五金交电、日用杂品、土产品、工艺美术品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通信设备、电子产品、体育用品、珠宝首饰、照相器材、服装鞋帽;...,
颐方园体育娱乐的工商变更记录
董事 经理 监事
苏阳阳 执行董事; [新增] 苏阳阳 经理; [新增] 孙波 监事
梁海波 执行董事; [退出] 梁海波 经理; [退出] 孙波 监事
2020-04-29
董事 经理 监事
苏阳阳*, [新增] 孙波
梁海波*, [退出] 孙波
2020-04-29
董事 经理 监事
苏阳阳* 执行董事 [新增] 苏阳阳* 经理 [新增] 孙波 监事 注:标有*标志的为法定代表人
梁海波* 执行董事 [退出] 梁海波* 经理 [退出] 孙波 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2020-04-29
法定代表人
苏阳阳
梁海波
2020-04-29
董事 经理 监事
梁海波*, 孙波 [新增]
果伟, [退出] 梁海波*
2019-06-20
董事 经理 监事
梁海波 执行董事; 梁海波 经理; 孙波 监事 [新增]
梁海波 执行董事; 梁海波 经理; 果伟 监事 [退出]
2019-06-20
董事 经理 监事
梁海波* 执行董事 梁海波* 经理 孙波 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人
梁海波* 执行董事 梁海波* 经理 果伟 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2019-06-20
营业期限
-
20
2019-04-18
经营范围
销售包装食品、包装饮料;中西餐;快餐;住宿服务;游泳池;游艺;零售烟;美容美发(医疗性美容除外);桑拿浴;洗车服务;自娱性演唱 (限下设分支机构)。体育健身服务;承办各种会议;打字、传真服务;经济信息咨询;组织文化体育艺术交流活动(演出体育比赛除外);销售百货、五金交电、日用杂品、土产品、工艺美术品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通信设备、电子产品、体育用品、珠宝首饰、照相器材、服装鞋帽;技术培训;医疗健康咨询;棋牌室;台球、保龄球、篮排球、羽毛球、乒乓球、壁球、室内高尔夫球、网球活动;建筑物清洁服务、劳务派遣;婚姻服务;出租办公用房。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
销售包装食品、包装饮料;中西餐;快餐;住宿服务;游泳池;游艺;零售烟;美容美发(医疗性美容除外);桑拿浴;洗车服务;自娱性演唱 (限下设分支机构)。体育健身服务;承办各种会议;打字、传真服务;经济信息咨询;组织文化体育艺术交流活动(演出体育比赛除外);销售百货、五金交电、日用杂品、土产品、工艺美术品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通信设备、电子产品、体育用品、珠宝首饰、照相器材、服装鞋帽;技术培训;医疗健康咨询;棋牌室;台球、保龄球、篮排球、羽毛球、乒乓球、壁球、室内高尔夫球、网球活动;建筑物清洁服务、劳务派遣;婚姻服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
2018-05-10
董事 经理 监事
梁海波 执行董事; 梁海波 经理; 果伟 监事
赵顺民 董事; [退出] 果伟 董事; 梁海波 董事; 梁海波 总经理; 邱志玲 监事 [退出]
2018-01-23
董事 经理 监事
果伟, 梁海波*
果伟, 梁海波*, 邱志玲, [退出] 赵顺民 [退出]
2018-01-23
董事 经理 监事
梁海波* 执行董事 梁海波* 经理 果伟 监事 注:标有*标志的为法定代表人
梁海波* 董事 果伟 董事 赵顺民 董事 [退出] 梁海波* 总经理 邱志玲 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2018-01-23
董事 经理 监事
赵顺民 董事; [新增] 果伟 董事; [新增] 梁海波 董事; 梁海波 总经理; 邱志玲 监事 [新增]
程新秋 董事长; [退出] 陈志平 董事; [退出] 梁海波 董事; 梁海波 总经理; 陈茂海 监事 [退出]
2016-11-28
董事 经理 监事
果伟, [新增] 梁海波*, 邱志玲, [新增] 赵顺民 [新增]
陈茂海, [退出] 陈志平, [退出] 程新秋, [退出] 梁海波*
2016-11-28
董事 经理 监事
梁海波* 董事 果伟 董事 [新增] 赵顺民 董事 [新增] 梁海波* 总经理 邱志玲 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人
程新秋 董事长 [退出] 梁海波* 董事 陈志平 董事 [退出] 梁海波* 总经理 陈茂海 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2016-11-28
董事 经理 监事
果伟,董事; 赵顺民,董事; 邱志玲,监事;
程新秋,董事长; 陈志平,董事; 陈茂海,监事;
2016-11-28
投资人
北京市热力集团有限责任公司,企业法人;
北京市热力集团有限责任公司,企业法人; 北京城建道桥建设集团有限公司,企业法人;
2016-03-22
企业类型
有限责任公司(法人独资)
其他有限责任公司
2016-03-22
投资人
变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 梁海波* 董事 果伟 董事 [新增] 赵顺民 董事 [新增] 梁海波* 总经理 邱志玲 监事 [新增]
变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 程新秋 董事长 [退出] 梁海波* 董事 陈志平 董事 [退出] 梁海波* 总经理 陈茂海 监事 [退出]
2016-03-22
投资人
北京市热力集团有限责任公司 企业法人
北京市热力集团有限责任公司 企业法人 北京城建道桥建设集团有限公司 企业法人 [退出]
2016-03-22
经营范围
销售包装食品、包装饮料;中西餐;快餐;住宿服务;游泳池;游艺;零售烟;美容美发(医疗性美容除外);桑拿浴;洗车服务;自娱性演唱 (限下设分支机构)。体育健身服务;承办各种会议;打字、传真服务;经济信息咨询;组织文化体育艺术交流活动(演出体育比赛除外);销售百货、五金交电、日用杂品、土产品、工艺美术品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通信设备、电子产品、体育用品、珠宝首饰、照相器材、服装鞋帽;技术培训;医疗健康咨询;棋牌室;台球、保龄球、篮排球、羽毛球、乒乓球、壁球、室内高尔夫球、网球活动;建筑物清洁服务、劳务派遣;婚姻服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
销售包装食品、包装饮料;中西餐;快餐;住宿服务;游泳池;游艺;零售烟;美容美发(医疗性美容除外);桑拿浴;洗车服务;自娱性演唱 (限下设分支机构)。体育健身服务;承办各种会议;打字、传真服务;经济信息咨询;组织文化体育艺术交流活动(演出体育比赛除外);销售百货、五金交电、日用杂品、土产品、工艺美术品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通信设备、电子产品、体育用品、珠宝首饰、照相器材、服装鞋帽;技术培训;医疗健康咨询;棋牌室;台球、保龄球、篮排球、羽毛球、乒乓球、壁球、室内高尔夫球、网球活动;建筑物清洁服务、劳务派遣;婚姻服务。
2015-06-15
董事 经理 监事
李红军* 董事长 黎力 副董事长 梁海波 董事 赵康 董事 侯毅 董事 陈代华 董事 刘劲 董事 梁海波 总经理 李大维 监事会主席 侯长林 监事 杜启宗 监事 注:标有*标志的为法定代表人
李红军* 董事长 黎力 副董事长 梁海波 董事 赵康 董事 侯毅 董事 陈代华 董事 刘劲 董事 梁海波 总经理 李大维 监事会主席 侯长林 监事 杜启宗 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2014-02-28
投资人
北京市热力集团有限责任公司 5170( + 474.44444% ) 企业法人 北京城建道桥建设集团有限公司 170 企业法人
北京特洁能环保技术发展有限公司 2300 企业法人 [退出] 北京市热力设备材料供应公司 950 企业法人 [退出] 北京市热力集团有限责任公司 900 企业法人 北京市特民供热管网技术服务有限公司 300 企业法人 [退出] 北京特力昆热力服务有限公司 300 企业法人 [退出] 北京特衡控制工程有限责任公司 200 法人股东 [退出] 北京特洁天热力服务有限公司 200 企业法人 [退出] 北京城建道桥建设集团有限公司 170 企业法人 北京市伟业供热设备有限责任公司 20 企业法人 [退出]
2014-02-11
投资人
北京市热力集团有限责任公司,5170,企业法人; 北京城建道桥建设集团有限公司,170,企业法人;
北京特洁能环保技术发展有限公司,2300,企业法人; 北京市热力设备材料供应公司,950,企业法人; 北京市热力集团有限责任公司,900,企业法人; 北京市特民供热管网技术服务有限公司,300,企业法人; 北京特力昆热力服务有限公司,300,企业法人; 北京特衡控制工程有限责任公司,200,法人股东; 北京特洁天热力服务有限公司,200,企业法人; 北京城建道桥建设集团有限公司,170,企业法人; 北京市伟业供热设备有限责任公司,20,企业法人;
2014-02-11
董事 经理 监事
程新秋,董事长; 陈志平,董事; 陈茂海,监事;
黎力,副董事长; 刘劲,董事; 李红军,董事; 陈代华,董事; 赵康,董事; 侯毅,董事; 陈茂海,监事;
2013-12-19
董事 经理 监事
程新秋 董事长; [新增] 陈志平 董事; [新增] 梁海波 董事; 梁海波 总经理; 陈茂海 监事
梁海波 董事长; 黎力 副董事长; [退出] 侯毅 董事; [退出] 李红军 董事; [退出] 刘劲 董事; [退出] 赵康 董事; [退出] 陈代华 董事; [退出] 梁海波 总经理; 陈茂海 监事
2013-12-19
董事 经理 监事
程新秋 董事长 [新增] 陈志平 董事 [新增] 梁海波* 董事 梁海波* 总经理 陈茂海 监事 注:标有*标志的为法定代表人
梁海波* 董事长 黎力 副董事长 [退出] 刘劲 董事 [退出] 李红军 董事 [退出] 陈代华 董事 [退出] 赵康 董事 [退出] 侯毅 董事 [退出] 梁海波* 总经理 陈茂海 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2013-12-19
投资人
北京特洁能环保技术发展有限公司 2300 企业法人 北京市热力设备材料供应公司 950 企业法人 北京市热力集团有限责任公司 900 企业法人 北京市特民供热管网技术服务有限公司 300 企业法人 北京特力昆热力服务有限公司 300 企业法人 北京特衡控制工程有限责任公司 200 法人股东 [新增] 北京特洁天热力服务有限公司 200 企业法人 北京城建道桥建设集团有限公司 170 企业法人 北京市伟业供热设备有限责任公司 20 企业法人
北京特洁能环保技术发展有限公司 2300 企业法人 北京市热力设备材料供应公司 950 企业法人 北京市热力集团有限责任公司 900 企业法人 北京市特民供热管网技术服务有限公司 300 企业法人 北京特力昆热力服务有限公司 300 企业法人 北京特洁天热力服务有限公司 200 企业法人 北京华热公用控制工程有限责任公司 200 企业法人 [退出] 北京城建道桥建设集团有限公司 170 企业法人 北京市伟业供热设备有限责任公司 20 企业法人
2013-05-30
投资人
北京特洁能环保技术发展有限公司 2300 企业法人 北京市热力设备材料供应公司 950 企业法人 北京市热力集团有限责任公司 900 企业法人 北京市特民供热管网技术服务有限公司 300 企业法人 北京特力昆热力服务有限公司 300 企业法人 [名称变更] 北京特衡控制工程有限责任公司 200 法人股东 [新增] 北京特洁天热力服务有限公司 200 企业法人 [新增] 北京城建道桥建设集团有限公司 170 企业法人 北京市伟业供热设备有限责任公司 20 企业法人 [新增]
北京特洁能环保技术发展有限公司 2300 企业法人 北京市热力设备材料供应公司 950 企业法人 北京市热力集团有限责任公司 900 企业法人 北京特力昆技贸发展有限公司 300 企业法人 北京市特民供热管网技术服务有限公司 300 企业法人 北京特浩天热力服务有限公司 200 企业法人 [退出] 北京华热公用控制工程有限责任公司 200 企业法人 [退出] 北京城建道桥建设集团有限公司 170 企业法人 北京伟业供热设备有限责任公司 20 企业法人 [退出]
2013-05-30
投资人
北京特洁能环保技术发展有限公司,2300,企业法人; 北京市热力设备材料供应公司,950,企业法人; 北京市热力集团有限责任公司,900,企业法人; 北京市特民供热管网技术服务有限公司,300,企业法人; 北京特力昆热力服务有限公司,300,企业法人; 北京特衡控制工程有限责任公司,200,法人股东; 北京特洁天热力服务有限公司,200,企业法人; 北京城建道桥建设集团有限公司,170,企业法人; 北京市伟业供热设备有限责任公司,20,企业法人;
北京特洁能环保技术发展有限公司,2300,企业法人; 北京市热力设备材料供应公司,950,企业法人; 北京市热力集团有限责任公司,900,企业法人; 北京特力昆技贸发展有限公司,300,企业法人; 北京市特民供热管网技术服务有限公司,300,企业法人; 北京特浩天热力服务有限公司,200,企业法人; 北京华热公用控制工程有限责任公司,200,企业法人; 北京城建道桥建设集团有限公司,170,企业法人; 北京伟业供热设备有限责任公司,20,企业法人;
2013-05-30
经营范围
销售包装食品、包装饮料;中西餐;快餐;住宿服务;游泳池;游艺;零售烟;美容美发(医疗性美容除外);桑拿浴;洗车服务;自娱性演唱 (限下设分支机构)。体育健身服务;承办各种会议;打字、传真服务;经济信息咨询;组织文化体育艺术交流活动(演出体育比赛除外);销售百货、五金交电、日用杂品、土产品、工艺美术品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通信设备、电子产品、体育用品、珠宝首饰、照相器材、服装鞋帽;技术培训;医疗健康咨询;棋牌室;台球、保龄球、篮排球、羽毛球、乒乓球、壁球、室内高尔夫球、网球活动;建筑物清洁服务、劳务派遣;婚姻服务。
销售包装食品、包装饮料;中西餐;快餐;住宿服务;游泳池;零售烟;美容美发(医疗性美容除外);桑拿浴;洗车服务。体育健身服务;承办各种会议;打字、传真服务;经济信息咨询;组织文化体育艺术交流活动(演出体育比赛除外);销售百货、五金交电、日用杂品、土产品、工艺美术品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通信设备、电子产品、体育用品、珠宝首饰、照相器材、服装鞋帽;技术培训;医疗健康咨询;棋牌室;台球、保龄球、篮排球、羽毛球、乒乓球、壁球、游艺、室内高尔夫球、网球活动;自娱性演唱 (限下设分支机构);建筑物清洁服务、劳务派遣;婚姻服务。
2013-05-08
股东改变姓名或名称
2013-05-08
董事 经理 监事
2013-05-08
董事 经理 监事
梁海波 董事长; 黎力 副董事长; 刘劲 董事; 侯毅 董事; 陈代华 董事; 李红军 董事; 赵康 董事; 梁海波 总经理; 陈茂海 监事 [新增]
梁海波 董事长; 黎力 副董事长; 侯毅 董事; 赵康 董事; 李红军 董事; 刘劲 董事; 陈代华 董事; 梁海波 总经理; 李大维 监事会主席; [退出] 侯长林 监事; [退出] 杜启宗 监事 [退出]
2013-05-08
股东改变姓名或名称
北京特洁能环保技术发展有限公司 2300 企业法人 北京市热力设备材料供应公司 950 企业法人 北京市热力集团有限责任公司 900 企业法人 北京市特民供热管网技术服务有限公司 300 企业法人 北京特力昆热力服务有限公司 300 企业法人 [名称变更] 北京特洁天热力服务有限公司 200 企业法人 [新增] 北京华热公用控制工程有限责任公司 200 企业法人 北京城建道桥建设集团有限公司 170 企业法人 北京市伟业供热设备有限责任公司 20 企业法人 [新增]
北京特洁能环保技术发展有限公司 2300 企业法人 北京市热力设备材料供应公司 950 企业法人 北京市热力集团有限责任公司 900 企业法人 北京特力昆技贸发展有限公司 300 企业法人 北京市特民供热管网技术服务有限公司 300 企业法人 北京特浩天热力服务有限公司 200 企业法人 [退出] 北京华热公用控制工程有限责任公司 200 企业法人 北京城建道桥建设集团有限公司 170 企业法人 北京伟业供热设备有限责任公司 20 企业法人 [退出]
2013-05-08
董事 经理 监事
梁海波* 董事长 黎力 副董事长 李红军 董事 侯毅 董事 赵康 董事 陈代华 董事 刘劲 董事 梁海波* 总经理 陈茂海 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人
梁海波* 董事长 黎力 副董事长 赵康 董事 刘劲 董事 陈代华 董事 李红军 董事 侯毅 董事 梁海波* 总经理 李大维 监事会主席 [退出] 杜启宗 监事 [退出] 侯长林 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人
2013-05-08
股东改变姓名或名称
北京特洁能环保技术发展有限公司 北京市热力设备材料供应公司 北京市热力集团有限责任公司 北京市特民供热管网技术服务有限公司 北京特力昆热力服务有限公司 [名称变更] 北京特洁天热力服务有限公司 [新增] 北京华热公用控制工程有限责任公司 北京城建道桥建设集团有限公司 北京市伟业供热设备有限责任公司 [新增]
北京特洁能环保技术发展有限公司 北京市热力设备材料供应公司 北京市热力集团有限责任公司 北京特力昆技贸发展有限公司 北京市特民供热管网技术服务有限公司 北京特浩天热力服务有限公司 [退出] 北京华热公用控制工程有限责任公司 北京城建道桥建设集团有限公司 北京伟业供热设备有限责任公司 [退出]
2013-05-08
经营范围
2011-12-28
经营范围
销售包装食品、包装饮料;中西餐;快餐;住宿服务;游泳池;零售烟;美容美发(医疗性美容除外);桑拿浴;洗车服务。体育健身服务;承办各种会议;打字、传真服务;经济信息咨询;组织文化体育艺术交流活动(演出体育比赛除外);销售百货、五金交电、日用杂品、土产品、工艺美术品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通信设备、电子产品、体育用品、珠宝首饰、照相器材、服装鞋帽;技术培训;医疗健康咨询;棋牌室;台球、保龄球、篮排球、羽毛球、乒乓球、壁球、游艺、室内高尔夫球、网球活动;自娱性演唱 (限下设分支机构);建筑物清洁服务、劳务派遣;婚姻服务。
销售包装食品、包装饮料;中西餐;快餐;住宿服务;游泳池;零售烟;美容美发(医疗性美容除外);桑拿浴;洗车服务。体育健身服务;承办各种会议;打字、传真服务;经济信息咨询;组织文化体育艺术交流活动(演出体育比赛除外);销售百货、五金交电、日用杂品、土产品、工艺美术品;技术培训;医疗健康咨询;棋牌室;台球、保龄球、篮排球、羽毛球、乒乓球、壁球、游艺、室内高尔夫球、网球活动;自娱性演唱 (限下设分支机构)。[经营范围中未取得专项许可的项目除外]
2011-12-28
董事 经理 监事
梁海波 董事长; 黎力 副董事长; 侯毅 董事; 赵康 董事; 李红军 董事; 刘劲 董事; 陈代华 董事; 梁海波 总经理; 李大维 监事会主席; 侯长林 监事; 杜启宗 监事
李红军 董事长; 黎力 副董事长; 赵康 董事; 陈代华 董事; 刘劲 董事; 梁海波 董事; 侯毅 董事; 梁海波 总经理; 李大维 监事会主席; 侯长林 监事; 杜启宗 监事
2011-08-18
董事 经理 监事
梁海波* 董事长 黎力 副董事长 赵康 董事 刘劲 董事 陈代华 董事 李红军 董事 侯毅 董事 梁海波* 总经理 李大维 监事会主席 杜启宗 监事 侯长林 监事 注:标有*标志的为法定代表人
李红军* 董事长 黎力 副董事长 梁海波 董事 赵康 董事 侯毅 董事 陈代华 董事 刘劲 董事 梁海波 总经理 李大维 监事会主席 侯长林 监事 杜启宗 监事 注:标有*标志的为法定代表人
2011-08-18
法定代表人
梁海波
李红军
2011-08-18
法定代表人
2011-08-18
董事 经理 监事
2011-08-18
董事 经理 监事
-
李红军 董事长; 黎力 副董事长; 赵康 董事; 陈代华 董事; 刘劲 董事; 梁海波 董事; 侯毅 董事; 梁海波 总经理; 李大维 监事会主席; 侯长林 监事; 杜启宗 监事
2009-09-15
董事 经理 监事
None
李红军 董事长; [退出] 黎力 副董事长; [退出] 赵康 董事; [退出] 陈代华 董事; [退出] 刘劲 董事; [退出] 梁海波 董事; [退出] 侯毅 董事; [退出] 梁海波 总经理; [退出] 李大维 监事会主席; [退出] 侯长林 监事; [退出] 杜启宗 监事 [退出]
2009-09-15
颐方园体育娱乐的注册商标
注册号
名称
分类
状态
时间
1950147
图形
教育娱乐
商标续展完成
2001-03-02
1950145
颐方园
教育娱乐
商标续展完成
2001-03-02
1774622
图形
设计研究
商标续展完成
2001-03-02
1946408
图形
广告销售
商标无效
2001-03-02
1779625
颐方园
设计研究
商标续展完成
2001-03-02
1946403
颐方园
广告销售
商标无效
2001-03-02
简称
颐方园体育娱乐
联系电话
010-67686959
联系人
未提供
手机号码
未提供
电子邮件
49780685@qq.com
QQ咨询
49780685
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
北京市丰台区成寿寺路甲12号
北京黄页
»
北京文化、体育和娱乐业黄页
»
北京娱乐业黄页