中安航机场保障服务(天津)有限公司
顺企网
公司黄页
产品供应
企业资讯
采购信息
企业登陆
基本资料
简介
变更记录
法人名称
中安航机场保障服务(天津)有限公司
经营范围
从事机场救援和保障相关服务、设备维护和升级;航空、机场设备的制造、维修及销售;机械设备、电子设备的销售;自营和代理货物及技术的进出口;航空、机械、电子设备应用技术服务;国内货运代理;海上国际货运运输代理服务;航空国际货物运输代理服务;陆路国际货物运输代理服务;机场服务;技术咨询服务(依法须经批准的...
营业执照
120118000063783
核准日期
2015-09-24 00:00:00
经营期限
十年
经营状态
在业
法人代表
马玉山
成立时间
2015年09月24日
职员人数
未公开
注册资本
2000万人民币 (万元)
官方网站
未提供
所属分类
机场黄页
中安航机场保障服务的股东
股东名字
出资比例
出资额
中航国际物流(天津)有限公司
2000
中安航机场保障服务的管理人员
名字
职务
刘悦
监事
侯俊梅
董事
马玉山
经理
马玉山
董事
王伟
董事
吴自强
董事
金峰
董事长
中安航机场保障服务(天津)有限公司,办公室地址位于环渤海地区经济中心天津,天津自贸区(空港经济区)启航路81号三楼和标准库,我公司主要提供从事机场救援和保障相关服务、设备维护和升级;航空、机场设备的制造、维修及销售;机械设备、电子设备的销售;自营和代理货物及技术的进出口;航空、机械、电子设备应用技术服务;国内货运代理;海上国际货运运输代理服务;航空国际货物运输代理服务;陆路国际货物运输代理服务;机场服务;技术咨询服务(依法须经批准的...,
展开全文
中安航机场保障服务的工商变更记录
董事 监事 经理人员信息
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-08-27;任职起始日期:2015-08-28;姓名:王伟;国籍:中 国;
2019-12-09
董事 监事 经理人员信息
孙景洲
空
2019-12-09
董事 监事 经理人员信息
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-08-27;任职起始日期:2015-08-28;姓名:侯俊梅;国籍:中 国;
2019-12-09
董事 监事 经理人员信息
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-08-27;任职起始日期:2015-08-28;姓名:马玉山;国籍:中 国;
2019-12-09
法定代表人信息
姓名:闫昶煦;任聘单位:股东会;任职截止日期:2022-11-14;任职起始日期:2019-11-15;
姓名:马玉山;任聘单位:董事会;任职截止日期:2018-08-27;任职起始日期:2015-08-28;
2019-12-09
董事 监事 经理人员信息
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-08-27;任职起始日期:2015-08-28;姓名:金峰;国籍:中 国;
2019-12-09
董事 监事 经理人员信息
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-08-27;任职起始日期:2015-08-28;姓名:马玉山;国籍:中 国;
2019-12-09
董事 监事 经理人员信息
刘岩
空
2019-12-09
高级管理人员备案
孙琳 [新增]
空
2019-12-09
高级管理人员备案
闫昶煦 [新增]
空
2019-12-09
高级管理人员备案
姓名:空;
姓名:金峰; [退出]
2019-12-09
高级管理人员备案
姓名:空;
姓名:马玉山; [退出]
2019-12-09
高级管理人员备案
刘岩 [新增]
空
2019-12-09
高级管理人员备案
姓名:空;
姓名:侯俊梅; [退出]
2019-12-09
高级管理人员备案
姓名:空;
姓名:王伟; [退出]
2019-12-09
高级管理人员备案
孙景洲 [新增]
空
2019-12-09
高级管理人员备案
姓名:空;
姓名:刘悦; [退出]
2019-12-09
董事 监事 经理人员信息
闫昶煦
空
2019-12-09
法定代表人
闫昶煦
马玉山
2019-12-09
董事 监事 经理人员信息
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2018-08-27;任职起始日期:2015-08-28;姓名:刘悦;国籍:中 国;
2019-12-09
董事 监事 经理人员信息
孙琳
空
2019-12-09
负责人变更
姓名:闫昶煦; [新增]
姓名:马玉山; [退出]
2019-12-09
负责人变更
闫昶煦 [新增]
马玉山 [退出]
2019-12-09
其他事项备案
赵晶
空
2019-12-09
市场主体类型变更
有限责任公司(法人独资)
有限责任公司
2019-12-09
地址变更
天津自贸试验区(空港经济区)启航路81号三楼和标准库
天津自贸区(空港经济区)启航路81号三楼和标准库
2019-12-09
地址变更
住所(经营场所):天津自贸试验区(空港经济区)启航路81号三楼和标准库 街道乡镇:保税区管委会 生产经营地:天津自贸试验区(空港经济区)启航路81号三楼和标准库 生产经营地所在行政区划:自贸试验区
住所(经营场所):天津自贸区(空港经济区)启航路81号三楼和标准库 街道乡镇:空 生产经营地:空 生产经营地所在行政区划:空
2019-12-09
高级管理人员备案
姓名:孙晓军; [新增]
姓名:吴自强; [退出]
2017-10-23
董事 监事 经理人员信息
任职截止日期:2020-09-25;任职起始日期:2017-09-26;姓名:孙晓军;
任职截止日期:2018-08-27;任职起始日期:2015-08-28;姓名:吴自强;
2017-10-23
简称
中安航机场保障服务
联系电话
022-58099706
经理
马玉山
手机号码
未提供
电子邮件
wanghuiying@avic-logisticstj.com.cn
顺企采购
请卖家联系我
公司地址
天津自贸区(空港经济区)启航路81号三楼和标准库
天津黄页
»
天津航空运输业黄页
»
天津航空运输辅助活动黄页
»
天津机场黄页